EP3371916 - VERFAHREN ZUR ÜBERTRAGUNG EINER HARQ-ÜBERTRAGUNG IN EINEM DRAHTLOSKOMMUNIKATIONSSYSTEM UND VORRICHTUNG DAFÜR [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 07.01.2022 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 12.05.2020 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 10.08.2018 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 13.05.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 07.01.2022 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 09.02.2022 [2022/06] | Anmelder | Für alle benannten Staaten LG Electronics Inc. 128, Yeoui-daero Yeongdeungpo-gu Seoul 07336 / KR | [2018/37] | Erfinder | 01 /
LEE, Sunyoung IP Center LG Electronics Inc. 19 Yangjae-daero 11-gil Seocho-gu Seoul 06772 / KR | 02 /
YI, Seungjune IP Center LG Electronics Inc. 19 Yangjae-daero 11-gil Seocho-gu Seoul 06772 / KR | [2018/37] | Vertreter | Frenkel, Matthias Alexander Wuesthoff & Wuesthoff Patentanwälte und Rechtsanwalt PartG mbB Schweigerstraße 2 81541 München / DE | [N/P] |
Frühere [2018/37] | Frenkel, Matthias Alexander Wuesthoff & Wuesthoff Patentanwälte PartG mbB Schweigerstrasse 2 81541 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 16862335.3 | 26.10.2016 | [2018/37] | WO2016KR12074 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201562250543P | 04.11.2015 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201562250543 P | [2018/37] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2017078319 | Datum: | 11.05.2017 | Sprache: | EN | [2017/19] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3371916 | Datum: | 12.09.2018 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 11.05.2017 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2018/37] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | KR | 11.05.2017 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 04.06.2019 | Klassifikation | IPC: | H04L1/18, H04L29/08 | [2018/37] | CPC: |
H04L1/1819 (EP,US);
H04L1/1812 (KR,US);
H04W28/04 (US);
H04L1/1874 (EP,US);
H04L69/324 (KR)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/37] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN ZUR ÜBERTRAGUNG EINER HARQ-ÜBERTRAGUNG IN EINEM DRAHTLOSKOMMUNIKATIONSSYSTEM UND VORRICHTUNG DAFÜR | [2018/37] | Englisch: | METHOD FOR TRANSMITTING A HARQ TRANSMISSION IN A WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM AND A DEVICE THEREFOR | [2018/37] | Französisch: | PROCÉDÉ DE TRANSMISSION D'UNE TRANSMISSION HARQ DANS UN SYSTÈME DE COMMUNICATION SANS FIL ET DISPOSITIF ASSOCIÉ | [2018/37] | Eintritt in die regionale Phase | 20.04.2018 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 20.04.2018 | Recherchengebühr entrichtet | 20.04.2018 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 20.04.2018 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 20.04.2018 | Prüfungsantrag gestellt [2018/37] | 20.04.2018 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 02.01.2020 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 15.05.2020 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 09.09.2020 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 25.06.2021 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M02) | 07.09.2021 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2022/06] | 28.09.2021 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2022/06] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 24.10.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 25.10.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 23.10.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.10.2021 | 06   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US2015043489 (TSENG LI-CHIH [TW]) [A] 1-12 * paragraphs [0164] - [0205] *; | [XI] - ERICSSON, "Skipping padding in SPS- and dynamic grants", vol. RAN WG2, no. Malmö, Sweden; 20151005 - 20151009, (20151004), 3GPP DRAFT; R2-154742 SKIPPING PADDING IN SPS- AND DYNAMIC GRANTS, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRAN, URL: http://www.3gpp.org/ftp/Meetings_3GPP_SYNC/RAN2/Docs/, (20151004), XP051005231 [X] 1-3,5-9,11,12 * pages 1, 3 * [I] 4,10 | [A] - SAMSUNG, "Skipping uplink transmission with no data to transmit", vol. RAN WG2, no. Beijing, China; 20150824 - 20150828, (20150814), 3GPP DRAFT; R2-153332 SKIP UPLINK TX, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, URL: http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG2_RL2/TSGR2_91/Docs/, (20150814), XP050992479 [A] 1-12 * page 1 * | Internationale Recherche | [A]US2010070816 (PARK SUNG JUN [KR], et al) [A] 1-14 * See paragraphs [0062]-[0099]; and figures 5, 6. *; | [A]US2011310833 (LEE OK-SEON [KR], et al) [A] 1-14 * See paragraphs [0046]-[0082]; and figures 1-4. *; | [XY]US2015043489 (TSENG LI-CHIH [TW]) [X] 1, 3-8, 10-14 * See paragraphs [0120], [0173]-[0205]. * [Y] 2, 9; | [Y] - NOKIA NETWORKS, "Potential protocol enhancement for Fast uplink access", R2-154491, 3GPP TSG RAN WG2 Meeting #91bis, Malmo, Sweden, (20151009), pages 1 - 3, XP 055541425 [Y] 2, 9 * See section 1. * | [A] - SAMSUNG, "Skipping uplink transmission with no data to transmit", R2-153332, 3GPP TSG-RAN2 WG2 Meeting #91, Beijing, China, (20150814), XP 050992479 [A] 1-14 * See sections 2.1-2.2. * | vom Anmelder | US2015043489 |