Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | US2018321369 | Globale Akte | 08.11.2018 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | WO2016IL51213 | 10.11.2016 | IL24258815 | 12.11.2015 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | EP3374789 | Globale Akte | 26.06.2019 | A4 | EP3374789 | 19.09.2018 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | WO2016IL51213 | 10.11.2016 | IL24258815 | 12.11.2015 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | SG11201803688W | 30.05.2018 | A | Prioritätsnummer | Datum | WO2016IL51213 | 10.11.2016 | IL24258815 | 12.11.2015 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | WO2017081685 | Globale Akte | 18.05.2017 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | IL24258815 | 12.11.2015 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | IL242588 | Globale Akte | 01.07.2022 | B | Prioritätsnummer | Datum | IL24258815 | 12.11.2015 |