Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | US11299433 | Globale Akte | 12.04.2022 | B2 | US2020361827 | 19.11.2020 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | WO2016CN110249 | 16.12.2016 | CN201510936752 | 16.12.2015 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | EP3392226 | Globale Akte | 03.06.2020 | B1 | EP3392226 | 21.08.2019 | A4 | EP3392226 | 24.10.2018 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | WO2016CN110249 | 16.12.2016 | CN201510936752 | 16.12.2015 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | ES2820500T | 21.04.2021 | T3 | Prioritätsnummer | Datum | WO2016CN110249 | 16.12.2016 | CN201510936752 | 16.12.2015 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | WO2017101827 | Globale Akte | 22.06.2017 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | CN201510936752 | 16.12.2015 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | CN105565794B | Globale Akte | 23.04.2019 | B | CN105565794 | 11.05.2016 | A | Prioritätsnummer | Datum | CN201510936752 | 16.12.2015 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | HUE051629T | 01.03.2021 | T2 | Prioritätsnummer | Datum | CN201510936752 | 16.12.2015 |