EP3392226 - HERSTELLUNGSVERFAHREN FÜR MAGNESIUM-ALUMINIUM-SPINELL-ZIEGELSTEIN UND UNTER VERWENDUNG DAVON HERGESTELLTER MAGNESIUM-ALUMINIUM-SPINELL-ZIEGELSTEIN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 09.04.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 01.05.2020 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 19.12.2019 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 21.09.2018 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 23.06.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 08.07.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 10.08.2022 [2022/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Zibo City Luzhong Refractories Co., Ltd. Niecun Luocun Zichuan District Zibo, Shandong 255138 / CN | [2018/43] | Erfinder | 01 /
CHEN, Junhong No. 30 Xueyuan Road Haidian District Beijing 100083 / CN | 02 /
FENG, Jisheng Niecun Luocun Zichuan District Zibo Shandong 255138 / CN | 03 /
JIA, Yuanping Niecun Luocun Zichuan District Zibo Shandong 255138 / CN | 04 /
WU, Yanxia No. 1 Xiyuan Road Jianxi District Luoyang Henan 471039 / CN | 05 /
ZHU, Bo Niecun Luocun Zichuan District Zibo Shandong 255138 / CN | 06 /
GUO, Yutao Niecun Luocun Zichuan District Zibo Shandong 255138 / CN | [2018/43] | Vertreter | Schmitt-Nilson Schraud Waibel Wohlfrom Patentanwälte Partnerschaft mbB Pelkovenstraße 143 80992 München / DE | [2020/23] |
Frühere [2018/43] | Schmitt-Nilson Schraud Waibel Wohlfrom Patentanwälte Partnerschaft mbB Destouchesstraße 68 80796 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 16874884.6 | 16.12.2016 | [2018/43] | WO2016CN110249 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | CN201510936752 | 16.12.2015 Ursprünglich veröffentlichtes Format: CN201510936752 | [2018/43] | Anmeldesprache | ZH | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2017101827 | Datum: | 22.06.2017 | Sprache: | ZH | [2017/25] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3392226 | Datum: | 24.10.2018 | Sprache: | EN | [2018/43] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3392226 | Datum: | 03.06.2020 | Sprache: | EN | [2020/23] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | CN | 22.06.2017 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 19.07.2019 | Klassifikation | IPC: | C04B35/66, B32B18/00, C04B35/043, C04B35/05, C04B35/20, C04B35/443, C04B35/626, C04B35/634 | [2019/34] | CPC: |
C04B35/66 (EP,CN);
C04B35/443 (EP,CN);
C04B37/008 (US);
B28B3/00 (US);
C04B35/043 (EP);
C04B35/0435 (EP);
C04B35/05 (EP);
C04B35/20 (EP,CN);
C04B35/622 (CN);
C04B35/62655 (EP);
C04B35/63404 (EP);
C04B2235/3272 (CN);
C04B2235/3427 (CN);
C04B2235/5427 (EP);
C04B2235/602 (EP);
C04B2235/77 (CN);
C04B2235/96 (CN);
C04B2235/9607 (CN);
|
Frühere IPC [2018/43] | C04B35/66 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/43] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | HERSTELLUNGSVERFAHREN FÜR MAGNESIUM-ALUMINIUM-SPINELL-ZIEGELSTEIN UND UNTER VERWENDUNG DAVON HERGESTELLTER MAGNESIUM-ALUMINIUM-SPINELL-ZIEGELSTEIN | [2018/43] | Englisch: | MAGNESIUM ALUMINUM SPINEL BRICK PREPARATION METHOD AND MAGNESIUM ALUMINUM SPINEL BRICK PREPARED USING SAME | [2018/43] | Französisch: | PROCÉDÉ DE PRÉPARATION DE BRIQUE EN SPINELLE DE MAGNÉSIUM ET D'ALUMINIUM ET BRIQUE EN SPINELLE DE MAGNÉSIUM ET D'ALUMINIUM PRÉPARÉE À L'AIDE DE CELUI-CI | [2018/43] | Eintritt in die regionale Phase | 21.03.2002 | Übersetzung eingereicht | 23.02.2018 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 23.02.2018 | Recherchengebühr entrichtet | 23.02.2018 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 23.02.2018 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 23.02.2018 | Prüfungsantrag gestellt [2018/43] | 23.02.2018 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 20.12.2019 | Ankündigung der Patenterteilung | 24.04.2020 | Erteilungsgebühr entrichtet | 24.04.2020 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 24.04.2020 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | 04.05.2020 | Antrag auf Berichtigung des Erteilungsbeschlusses eingereicht | Einspruch (Einsprüche) | 04.03.2021 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2021/19] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 05.12.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 27.12.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AL | 03.06.2020 | CY | 03.06.2020 | DK | 03.06.2020 | EE | 03.06.2020 | FI | 03.06.2020 | HR | 03.06.2020 | LT | 03.06.2020 | LV | 03.06.2020 | MC | 03.06.2020 | MK | 03.06.2020 | MT | 03.06.2020 | NL | 03.06.2020 | RS | 03.06.2020 | SI | 03.06.2020 | SK | 03.06.2020 | SM | 03.06.2020 | BG | 03.09.2020 | GR | 04.09.2020 | IS | 03.10.2020 | PT | 06.10.2020 | IE | 16.12.2020 | LU | 16.12.2020 | [2022/32] |
Frühere [2022/28] | AL | 03.06.2020 | |
CY | 03.06.2020 | ||
DK | 03.06.2020 | ||
EE | 03.06.2020 | ||
FI | 03.06.2020 | ||
HR | 03.06.2020 | ||
LT | 03.06.2020 | ||
LV | 03.06.2020 | ||
MC | 03.06.2020 | ||
MT | 03.06.2020 | ||
NL | 03.06.2020 | ||
RS | 03.06.2020 | ||
SI | 03.06.2020 | ||
SK | 03.06.2020 | ||
SM | 03.06.2020 | ||
BG | 03.09.2020 | ||
GR | 04.09.2020 | ||
IS | 03.10.2020 | ||
PT | 06.10.2020 | ||
IE | 16.12.2020 | ||
LU | 16.12.2020 | ||
Frühere [2021/47] | AL | 03.06.2020 | |
DK | 03.06.2020 | ||
EE | 03.06.2020 | ||
FI | 03.06.2020 | ||
HR | 03.06.2020 | ||
LT | 03.06.2020 | ||
LV | 03.06.2020 | ||
MC | 03.06.2020 | ||
NL | 03.06.2020 | ||
RS | 03.06.2020 | ||
SI | 03.06.2020 | ||
SK | 03.06.2020 | ||
SM | 03.06.2020 | ||
BG | 03.09.2020 | ||
GR | 04.09.2020 | ||
IS | 03.10.2020 | ||
PT | 06.10.2020 | ||
IE | 16.12.2020 | ||
LU | 16.12.2020 | ||
Frühere [2021/46] | AL | 03.06.2020 | |
DK | 03.06.2020 | ||
EE | 03.06.2020 | ||
FI | 03.06.2020 | ||
HR | 03.06.2020 | ||
LT | 03.06.2020 | ||
LV | 03.06.2020 | ||
MC | 03.06.2020 | ||
NL | 03.06.2020 | ||
RS | 03.06.2020 | ||
SI | 03.06.2020 | ||
SK | 03.06.2020 | ||
SM | 03.06.2020 | ||
BG | 03.09.2020 | ||
GR | 04.09.2020 | ||
IS | 03.10.2020 | ||
PT | 06.10.2020 | ||
IE | 16.12.2020 | ||
Frühere [2021/40] | AL | 03.06.2020 | |
DK | 03.06.2020 | ||
EE | 03.06.2020 | ||
FI | 03.06.2020 | ||
HR | 03.06.2020 | ||
LT | 03.06.2020 | ||
LV | 03.06.2020 | ||
MC | 03.06.2020 | ||
NL | 03.06.2020 | ||
RS | 03.06.2020 | ||
SI | 03.06.2020 | ||
SK | 03.06.2020 | ||
SM | 03.06.2020 | ||
BG | 03.09.2020 | ||
GR | 04.09.2020 | ||
IS | 03.10.2020 | ||
PT | 06.10.2020 | ||
Frühere [2021/24] | AL | 03.06.2020 | |
DK | 03.06.2020 | ||
EE | 03.06.2020 | ||
FI | 03.06.2020 | ||
HR | 03.06.2020 | ||
LT | 03.06.2020 | ||
LV | 03.06.2020 | ||
NL | 03.06.2020 | ||
RS | 03.06.2020 | ||
SI | 03.06.2020 | ||
SK | 03.06.2020 | ||
SM | 03.06.2020 | ||
BG | 03.09.2020 | ||
GR | 04.09.2020 | ||
IS | 03.10.2020 | ||
PT | 06.10.2020 | ||
Frühere [2021/21] | AL | 03.06.2020 | |
DK | 03.06.2020 | ||
EE | 03.06.2020 | ||
FI | 03.06.2020 | ||
HR | 03.06.2020 | ||
LT | 03.06.2020 | ||
LV | 03.06.2020 | ||
NL | 03.06.2020 | ||
RS | 03.06.2020 | ||
SK | 03.06.2020 | ||
SM | 03.06.2020 | ||
BG | 03.09.2020 | ||
GR | 04.09.2020 | ||
IS | 03.10.2020 | ||
PT | 06.10.2020 | ||
Frühere [2021/12] | AL | 03.06.2020 | |
EE | 03.06.2020 | ||
FI | 03.06.2020 | ||
HR | 03.06.2020 | ||
LT | 03.06.2020 | ||
LV | 03.06.2020 | ||
NL | 03.06.2020 | ||
RS | 03.06.2020 | ||
SK | 03.06.2020 | ||
SM | 03.06.2020 | ||
BG | 03.09.2020 | ||
GR | 04.09.2020 | ||
IS | 03.10.2020 | ||
PT | 06.10.2020 | ||
Frühere [2021/09] | AL | 03.06.2020 | |
EE | 03.06.2020 | ||
FI | 03.06.2020 | ||
HR | 03.06.2020 | ||
LT | 03.06.2020 | ||
LV | 03.06.2020 | ||
NL | 03.06.2020 | ||
RS | 03.06.2020 | ||
SM | 03.06.2020 | ||
BG | 03.09.2020 | ||
GR | 04.09.2020 | ||
PT | 06.10.2020 | ||
Frühere [2021/04] | AL | 03.06.2020 | |
FI | 03.06.2020 | ||
HR | 03.06.2020 | ||
LT | 03.06.2020 | ||
LV | 03.06.2020 | ||
NL | 03.06.2020 | ||
RS | 03.06.2020 | ||
BG | 03.09.2020 | ||
GR | 04.09.2020 | ||
Frühere [2021/01] | FI | 03.06.2020 | |
HR | 03.06.2020 | ||
LT | 03.06.2020 | ||
LV | 03.06.2020 | ||
RS | 03.06.2020 | ||
BG | 03.09.2020 | ||
GR | 04.09.2020 | ||
Frühere [2020/51] | FI | 03.06.2020 | |
HR | 03.06.2020 | ||
LT | 03.06.2020 | ||
LV | 03.06.2020 | ||
RS | 03.06.2020 | ||
GR | 04.09.2020 | ||
Frühere [2020/50] | FI | 03.06.2020 | |
HR | 03.06.2020 | ||
LT | 03.06.2020 | ||
LV | 03.06.2020 | ||
GR | 04.09.2020 | ||
Frühere [2020/48] | FI | 03.06.2020 | |
LT | 03.06.2020 | ||
Frühere [2020/47] | LT | 03.06.2020 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US8030236 (KLISCHAT HANS-JUERGEN [DE], et al) [A] 1-8* columns 7-8 * |