EP3392075 - SYSTEM UND VERFAHREN ZUR STEUERUNG DES EINLASSES EINES ELEKTROAUTOS [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2018/43] | SYSTEM, VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUR STEUERUNG DES EINLASSES EINES ELEKTROAUTOS | ||
[2021/09] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 03.06.2022 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 25.06.2021 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 23.02.2021 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 21.09.2018 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 23.06.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 13.09.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MT | veröffentlicht am 16.10.2024 [2024/42] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Yura Corporation Co., Ltd. 308 Pangyo-ro Bundang-gu Seongnam-si, Gyeonggi-do 13494 / KR | [2018/43] | Erfinder | 01 /
PARK, Chan-hyun 304-1304 65 Sagajeong-ro Dongdaemun-gu Seoul 02553 / KR | 02 /
HWANG, Chang-jae 906-1301 30 Danggok 2-ro Danwon-gu Ansan-si Gyeonggi-do 15339 / KR | [2018/43] | Vertreter | Morrall, Jonathan Ian McLachlan, et al Kilburn & Strode LLP Lacon London 84 Theobalds Road London WC1X 8NL / GB | [2018/43] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 16876101.3 | 19.12.2016 | [2018/43] | WO2016KR14896 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | KR20150180973 | 17.12.2015 Ursprünglich veröffentlichtes Format: KR 20150180973 | [2018/43] | Anmeldesprache | KO | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2017105159 | Datum: | 22.06.2017 | Sprache: | KO | [2017/25] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3392075 | Datum: | 24.10.2018 | Sprache: | EN | [2018/43] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3392075 | Datum: | 28.07.2021 | Sprache: | EN | [2021/30] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | KR | 22.06.2017 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 23.10.2019 | Klassifikation | IPC: | B60L53/16, H01R13/639, B60L53/14, B60L53/18, B60L53/65, B60L50/60 | [2021/09] | CPC: |
B60L50/60 (EP,US);
B60L3/0069 (KR);
B60L3/12 (KR);
B60L53/14 (EP,US);
B60L53/16 (EP,KR);
B60L53/18 (EP,US);
B60L53/65 (EP);
B60Q1/543 (KR);
B60Q5/005 (KR);
B60R25/24 (US);
G07C9/00182 (US);
G07C9/29 (US);
B60K6/22 (US);
B60L2270/30 (US);
B60L2270/34 (KR);
B60Y2200/91 (KR,US);
B60Y2200/92 (US);
G07C2009/00261 (US);
Y02T10/70 (EP,US);
Y02T10/7072 (EP);
Y02T90/12 (EP);
|
Frühere IPC [2019/47] | B60L53/16, H01R13/639 | ||
Frühere IPC [2018/43] | B60L11/18 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/43] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | SYSTEM UND VERFAHREN ZUR STEUERUNG DES EINLASSES EINES ELEKTROAUTOS | [2021/09] | Englisch: | SYSTEM AND METHOD FOR CONTROLLING INLET OF ELECTRIC CAR | [2021/09] | Französisch: | SYSTÈME ET PROCÉDÉ DE COMMANDE D'ENTRÉE DE VOITURE ÉLECTRIQUE | [2021/09] |
Frühere [2018/43] | SYSTEM, VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUR STEUERUNG DES EINLASSES EINES ELEKTROAUTOS | ||
Frühere [2018/43] | SYSTEM, APPARATUS AND METHOD FOR CONTROLLING INLET OF ELECTRIC CAR | ||
Frühere [2018/43] | SYSTÈME, APPAREIL ET PROCÉDÉ DE COMMANDE D'ENTRÉE DE VOITURE ÉLECTRIQUE | Eintritt in die regionale Phase | 15.06.2018 | Übersetzung eingereicht | 15.06.2018 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 15.06.2018 | Recherchengebühr entrichtet | 15.06.2018 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 15.06.2018 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 15.06.2018 | Prüfungsantrag gestellt [2018/43] | 15.06.2018 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 05.02.2019 | Teilrechtsverlust, Datum der Rechtswirksamkeit: Ansprüche | 12.03.2019 | Absendung der Mitteilung über einen Teilrechtsverlusts: Ansprüche {1} | 21.05.2020 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 24.02.2021 | Ankündigung der Patenterteilung | 17.06.2021 | Erteilungsgebühr entrichtet | 17.06.2021 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 17.06.2021 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 29.04.2022 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2022/27] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 12.12.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 13.12.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 14.12.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 19.12.2016 | AL | 28.07.2021 | AT | 28.07.2021 | CY | 28.07.2021 | CZ | 28.07.2021 | DK | 28.07.2021 | EE | 28.07.2021 | ES | 28.07.2021 | FI | 28.07.2021 | HR | 28.07.2021 | IT | 28.07.2021 | LT | 28.07.2021 | LV | 28.07.2021 | MC | 28.07.2021 | MK | 28.07.2021 | MT | 28.07.2021 | NL | 28.07.2021 | PL | 28.07.2021 | RO | 28.07.2021 | RS | 28.07.2021 | SE | 28.07.2021 | SI | 28.07.2021 | SK | 28.07.2021 | SM | 28.07.2021 | BG | 28.10.2021 | NO | 28.10.2021 | GR | 29.10.2021 | IS | 28.11.2021 | PT | 29.11.2021 | GB | 19.12.2021 | IE | 19.12.2021 | LU | 19.12.2021 | BE | 31.12.2021 | CH | 31.12.2021 | LI | 31.12.2021 | [2024/42] |
Frühere [2024/22] | HU | 19.12.2016 | |
AL | 28.07.2021 | ||
AT | 28.07.2021 | ||
CY | 28.07.2021 | ||
CZ | 28.07.2021 | ||
DK | 28.07.2021 | ||
EE | 28.07.2021 | ||
ES | 28.07.2021 | ||
FI | 28.07.2021 | ||
HR | 28.07.2021 | ||
IT | 28.07.2021 | ||
LT | 28.07.2021 | ||
LV | 28.07.2021 | ||
MC | 28.07.2021 | ||
MK | 28.07.2021 | ||
NL | 28.07.2021 | ||
PL | 28.07.2021 | ||
RO | 28.07.2021 | ||
RS | 28.07.2021 | ||
SE | 28.07.2021 | ||
SI | 28.07.2021 | ||
SK | 28.07.2021 | ||
SM | 28.07.2021 | ||
BG | 28.10.2021 | ||
NO | 28.10.2021 | ||
GR | 29.10.2021 | ||
IS | 28.11.2021 | ||
PT | 29.11.2021 | ||
GB | 19.12.2021 | ||
IE | 19.12.2021 | ||
LU | 19.12.2021 | ||
BE | 31.12.2021 | ||
CH | 31.12.2021 | ||
LI | 31.12.2021 | ||
Frühere [2023/33] | HU | 19.12.2016 | |
AL | 28.07.2021 | ||
AT | 28.07.2021 | ||
CY | 28.07.2021 | ||
CZ | 28.07.2021 | ||
DK | 28.07.2021 | ||
EE | 28.07.2021 | ||
ES | 28.07.2021 | ||
FI | 28.07.2021 | ||
HR | 28.07.2021 | ||
IT | 28.07.2021 | ||
LT | 28.07.2021 | ||
LV | 28.07.2021 | ||
MC | 28.07.2021 | ||
NL | 28.07.2021 | ||
PL | 28.07.2021 | ||
RO | 28.07.2021 | ||
RS | 28.07.2021 | ||
SE | 28.07.2021 | ||
SI | 28.07.2021 | ||
SK | 28.07.2021 | ||
SM | 28.07.2021 | ||
BG | 28.10.2021 | ||
NO | 28.10.2021 | ||
GR | 29.10.2021 | ||
IS | 28.11.2021 | ||
PT | 29.11.2021 | ||
GB | 19.12.2021 | ||
IE | 19.12.2021 | ||
LU | 19.12.2021 | ||
BE | 31.12.2021 | ||
CH | 31.12.2021 | ||
LI | 31.12.2021 | ||
Frühere [2023/30] | AL | 28.07.2021 | |
AT | 28.07.2021 | ||
CY | 28.07.2021 | ||
CZ | 28.07.2021 | ||
DK | 28.07.2021 | ||
EE | 28.07.2021 | ||
ES | 28.07.2021 | ||
FI | 28.07.2021 | ||
HR | 28.07.2021 | ||
IT | 28.07.2021 | ||
LT | 28.07.2021 | ||
LV | 28.07.2021 | ||
MC | 28.07.2021 | ||
NL | 28.07.2021 | ||
PL | 28.07.2021 | ||
RO | 28.07.2021 | ||
RS | 28.07.2021 | ||
SE | 28.07.2021 | ||
SI | 28.07.2021 | ||
SK | 28.07.2021 | ||
SM | 28.07.2021 | ||
BG | 28.10.2021 | ||
NO | 28.10.2021 | ||
GR | 29.10.2021 | ||
IS | 28.11.2021 | ||
PT | 29.11.2021 | ||
GB | 19.12.2021 | ||
IE | 19.12.2021 | ||
LU | 19.12.2021 | ||
BE | 31.12.2021 | ||
CH | 31.12.2021 | ||
LI | 31.12.2021 | ||
Frühere [2023/03] | AL | 28.07.2021 | |
AT | 28.07.2021 | ||
CZ | 28.07.2021 | ||
DK | 28.07.2021 | ||
EE | 28.07.2021 | ||
ES | 28.07.2021 | ||
FI | 28.07.2021 | ||
HR | 28.07.2021 | ||
IT | 28.07.2021 | ||
LT | 28.07.2021 | ||
LV | 28.07.2021 | ||
MC | 28.07.2021 | ||
NL | 28.07.2021 | ||
PL | 28.07.2021 | ||
RO | 28.07.2021 | ||
RS | 28.07.2021 | ||
SE | 28.07.2021 | ||
SI | 28.07.2021 | ||
SK | 28.07.2021 | ||
SM | 28.07.2021 | ||
BG | 28.10.2021 | ||
NO | 28.10.2021 | ||
GR | 29.10.2021 | ||
IS | 28.11.2021 | ||
PT | 29.11.2021 | ||
GB | 19.12.2021 | ||
IE | 19.12.2021 | ||
LU | 19.12.2021 | ||
BE | 31.12.2021 | ||
CH | 31.12.2021 | ||
LI | 31.12.2021 | ||
Frühere [2023/01] | AL | 28.07.2021 | |
AT | 28.07.2021 | ||
CZ | 28.07.2021 | ||
DK | 28.07.2021 | ||
EE | 28.07.2021 | ||
ES | 28.07.2021 | ||
FI | 28.07.2021 | ||
HR | 28.07.2021 | ||
IT | 28.07.2021 | ||
LT | 28.07.2021 | ||
LV | 28.07.2021 | ||
MC | 28.07.2021 | ||
NL | 28.07.2021 | ||
PL | 28.07.2021 | ||
RO | 28.07.2021 | ||
RS | 28.07.2021 | ||
SE | 28.07.2021 | ||
SI | 28.07.2021 | ||
SK | 28.07.2021 | ||
SM | 28.07.2021 | ||
BG | 28.10.2021 | ||
NO | 28.10.2021 | ||
GR | 29.10.2021 | ||
IS | 28.11.2021 | ||
PT | 29.11.2021 | ||
GB | 19.12.2021 | ||
IE | 19.12.2021 | ||
LU | 19.12.2021 | ||
BE | 31.12.2021 | ||
Frühere [2022/48] | AL | 28.07.2021 | |
AT | 28.07.2021 | ||
CZ | 28.07.2021 | ||
DK | 28.07.2021 | ||
EE | 28.07.2021 | ||
ES | 28.07.2021 | ||
FI | 28.07.2021 | ||
HR | 28.07.2021 | ||
IT | 28.07.2021 | ||
LT | 28.07.2021 | ||
LV | 28.07.2021 | ||
MC | 28.07.2021 | ||
NL | 28.07.2021 | ||
PL | 28.07.2021 | ||
RO | 28.07.2021 | ||
RS | 28.07.2021 | ||
SE | 28.07.2021 | ||
SI | 28.07.2021 | ||
SK | 28.07.2021 | ||
SM | 28.07.2021 | ||
BG | 28.10.2021 | ||
NO | 28.10.2021 | ||
GR | 29.10.2021 | ||
IS | 28.11.2021 | ||
PT | 29.11.2021 | ||
GB | 19.12.2021 | ||
IE | 19.12.2021 | ||
LU | 19.12.2021 | ||
Frühere [2022/47] | AL | 28.07.2021 | |
AT | 28.07.2021 | ||
CZ | 28.07.2021 | ||
DK | 28.07.2021 | ||
EE | 28.07.2021 | ||
ES | 28.07.2021 | ||
FI | 28.07.2021 | ||
HR | 28.07.2021 | ||
IT | 28.07.2021 | ||
LT | 28.07.2021 | ||
LV | 28.07.2021 | ||
MC | 28.07.2021 | ||
NL | 28.07.2021 | ||
PL | 28.07.2021 | ||
RO | 28.07.2021 | ||
RS | 28.07.2021 | ||
SE | 28.07.2021 | ||
SI | 28.07.2021 | ||
SK | 28.07.2021 | ||
SM | 28.07.2021 | ||
BG | 28.10.2021 | ||
NO | 28.10.2021 | ||
GR | 29.10.2021 | ||
IS | 28.11.2021 | ||
PT | 29.11.2021 | ||
GB | 19.12.2021 | ||
LU | 19.12.2021 | ||
Frühere [2022/46] | AL | 28.07.2021 | |
AT | 28.07.2021 | ||
CZ | 28.07.2021 | ||
DK | 28.07.2021 | ||
EE | 28.07.2021 | ||
ES | 28.07.2021 | ||
FI | 28.07.2021 | ||
HR | 28.07.2021 | ||
IT | 28.07.2021 | ||
LT | 28.07.2021 | ||
LV | 28.07.2021 | ||
MC | 28.07.2021 | ||
NL | 28.07.2021 | ||
PL | 28.07.2021 | ||
RO | 28.07.2021 | ||
RS | 28.07.2021 | ||
SE | 28.07.2021 | ||
SI | 28.07.2021 | ||
SK | 28.07.2021 | ||
SM | 28.07.2021 | ||
BG | 28.10.2021 | ||
NO | 28.10.2021 | ||
GR | 29.10.2021 | ||
IS | 28.11.2021 | ||
PT | 29.11.2021 | ||
LU | 19.12.2021 | ||
Frühere [2022/36] | AL | 28.07.2021 | |
AT | 28.07.2021 | ||
CZ | 28.07.2021 | ||
DK | 28.07.2021 | ||
EE | 28.07.2021 | ||
ES | 28.07.2021 | ||
FI | 28.07.2021 | ||
HR | 28.07.2021 | ||
IT | 28.07.2021 | ||
LT | 28.07.2021 | ||
LV | 28.07.2021 | ||
MC | 28.07.2021 | ||
NL | 28.07.2021 | ||
PL | 28.07.2021 | ||
RO | 28.07.2021 | ||
RS | 28.07.2021 | ||
SE | 28.07.2021 | ||
SI | 28.07.2021 | ||
SK | 28.07.2021 | ||
SM | 28.07.2021 | ||
BG | 28.10.2021 | ||
NO | 28.10.2021 | ||
GR | 29.10.2021 | ||
IS | 28.11.2021 | ||
PT | 29.11.2021 | ||
Frühere [2022/33] | AL | 28.07.2021 | |
AT | 28.07.2021 | ||
CZ | 28.07.2021 | ||
DK | 28.07.2021 | ||
EE | 28.07.2021 | ||
ES | 28.07.2021 | ||
FI | 28.07.2021 | ||
HR | 28.07.2021 | ||
LT | 28.07.2021 | ||
LV | 28.07.2021 | ||
MC | 28.07.2021 | ||
NL | 28.07.2021 | ||
PL | 28.07.2021 | ||
RO | 28.07.2021 | ||
RS | 28.07.2021 | ||
SE | 28.07.2021 | ||
SI | 28.07.2021 | ||
SK | 28.07.2021 | ||
SM | 28.07.2021 | ||
BG | 28.10.2021 | ||
NO | 28.10.2021 | ||
GR | 29.10.2021 | ||
IS | 28.11.2021 | ||
PT | 29.11.2021 | ||
Frühere [2022/29] | AL | 28.07.2021 | |
AT | 28.07.2021 | ||
CZ | 28.07.2021 | ||
DK | 28.07.2021 | ||
EE | 28.07.2021 | ||
ES | 28.07.2021 | ||
FI | 28.07.2021 | ||
HR | 28.07.2021 | ||
LT | 28.07.2021 | ||
LV | 28.07.2021 | ||
NL | 28.07.2021 | ||
PL | 28.07.2021 | ||
RO | 28.07.2021 | ||
RS | 28.07.2021 | ||
SE | 28.07.2021 | ||
SI | 28.07.2021 | ||
SK | 28.07.2021 | ||
SM | 28.07.2021 | ||
BG | 28.10.2021 | ||
NO | 28.10.2021 | ||
GR | 29.10.2021 | ||
IS | 28.11.2021 | ||
PT | 29.11.2021 | ||
Frühere [2022/25] | AT | 28.07.2021 | |
CZ | 28.07.2021 | ||
DK | 28.07.2021 | ||
EE | 28.07.2021 | ||
ES | 28.07.2021 | ||
FI | 28.07.2021 | ||
HR | 28.07.2021 | ||
LT | 28.07.2021 | ||
LV | 28.07.2021 | ||
NL | 28.07.2021 | ||
PL | 28.07.2021 | ||
RO | 28.07.2021 | ||
RS | 28.07.2021 | ||
SE | 28.07.2021 | ||
SK | 28.07.2021 | ||
SM | 28.07.2021 | ||
BG | 28.10.2021 | ||
NO | 28.10.2021 | ||
GR | 29.10.2021 | ||
IS | 28.11.2021 | ||
PT | 29.11.2021 | ||
Frühere [2022/24] | AT | 28.07.2021 | |
CZ | 28.07.2021 | ||
DK | 28.07.2021 | ||
EE | 28.07.2021 | ||
ES | 28.07.2021 | ||
FI | 28.07.2021 | ||
HR | 28.07.2021 | ||
LT | 28.07.2021 | ||
LV | 28.07.2021 | ||
NL | 28.07.2021 | ||
PL | 28.07.2021 | ||
RO | 28.07.2021 | ||
RS | 28.07.2021 | ||
SE | 28.07.2021 | ||
SK | 28.07.2021 | ||
BG | 28.10.2021 | ||
NO | 28.10.2021 | ||
GR | 29.10.2021 | ||
IS | 28.11.2021 | ||
PT | 29.11.2021 | ||
Frühere [2022/21] | AT | 28.07.2021 | |
DK | 28.07.2021 | ||
ES | 28.07.2021 | ||
FI | 28.07.2021 | ||
HR | 28.07.2021 | ||
LT | 28.07.2021 | ||
LV | 28.07.2021 | ||
NL | 28.07.2021 | ||
PL | 28.07.2021 | ||
RS | 28.07.2021 | ||
SE | 28.07.2021 | ||
BG | 28.10.2021 | ||
NO | 28.10.2021 | ||
GR | 29.10.2021 | ||
IS | 28.11.2021 | ||
PT | 29.11.2021 | ||
Frühere [2022/10] | AT | 28.07.2021 | |
ES | 28.07.2021 | ||
FI | 28.07.2021 | ||
HR | 28.07.2021 | ||
LT | 28.07.2021 | ||
LV | 28.07.2021 | ||
NL | 28.07.2021 | ||
PL | 28.07.2021 | ||
RS | 28.07.2021 | ||
SE | 28.07.2021 | ||
BG | 28.10.2021 | ||
NO | 28.10.2021 | ||
GR | 29.10.2021 | ||
IS | 28.11.2021 | ||
PT | 29.11.2021 | ||
Frühere [2022/09] | AT | 28.07.2021 | |
ES | 28.07.2021 | ||
FI | 28.07.2021 | ||
LT | 28.07.2021 | ||
NL | 28.07.2021 | ||
RS | 28.07.2021 | ||
SE | 28.07.2021 | ||
BG | 28.10.2021 | ||
NO | 28.10.2021 | ||
PT | 29.11.2021 | ||
Frühere [2022/08] | AT | 28.07.2021 | |
ES | 28.07.2021 | ||
FI | 28.07.2021 | ||
LT | 28.07.2021 | ||
NL | 28.07.2021 | ||
SE | 28.07.2021 | ||
BG | 28.10.2021 | ||
NO | 28.10.2021 | ||
Frühere [2022/07] | AT | 28.07.2021 | |
LT | 28.07.2021 | ||
NL | 28.07.2021 | ||
NO | 28.10.2021 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XI]US2012071017 (GAUL ARMIN [DE], et al) [X] 1-4,7-11,14 * paragraphs [0011] - [0017] - [0031] - [0041] * [I] 5,6,12,13,15; | [XI]US2014159857 (IEDA TAKASHI [JP], et al) [X] 1-4,7-11,14 * paragraphs [0011] - [0049] * [I] 5,6,12,13,15; | [A]US2015329002 (BROECKER MARCO [DE], et al) [A] 1-15* paragraphs [0017] , [0026] - [0039] * | Internationale Recherche | [XY]KR20120060640 (HYUNDAI MOTOR CO LTD [KR], et al) [X] 14 * See paragraphs [27]-[28], [46], and figure 1. * [Y] 1-10, 15-16; | [A]US2013069589 (KAI TAKAFUMI [JP], et al) [A] 1-16* See paragraphs [29]-[36], and figures 1-2. *; | [Y]KR101385610B (YURA CORP CO LTD [KR]) [Y] 5-6, 12-13, 15-16 * See paragraph [25], and figures 2-3. *; | [A]JP2014204494 (TOYOTA MOTOR CORP) [A] 1-16 * See paragraphs [24]-[48], claims 1-2, and figures 1-2. *; | [XYA]JP5812186B (NISSAN MOTOR CO., LTD.) [X] 11 * See paragraphs [18], [27]-[30], claim 1, and figures 1, 3, 6. * [Y] 1-10, 12-13 [A] 14-16 |