EP3399555 - FLEXIBLE ANZEIGEVORRICHTUNG UND HERSTELLUNGSVERFAHREN DAFÜR [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Patent erteilt Status aktualisiert am 29.12.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 19.11.2023 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 02.10.2020 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 05.10.2018 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 07.07.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 08.08.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: SE | veröffentlicht am 11.09.2024 [2024/37] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Kunshan New Flat Panel Display Technology Center Co., Ltd. No. 320, Fu Chun River Road Photoelectric Industrial Park Development Zone Kunshan, Jiangsu 215300 / CN | [2023/51] |
Frühere [2018/45] | Für alle benannten Staaten Kunshan New Flat Panel Display Technology Center Co. Ltd No. 320 Fu Chun River Road Photoelectric Industrial Park Development Zone KunShan, Jiangsu 215300 / CN | Erfinder | 01 /
ZHANG, Xiuyu No.188 Chenfeng Road New&High-Tech Industrial Development Zone Kunshan Jiangsu 215300 / CN | 02 /
DANG, Pengle No.188 Chenfeng Road New&High-Tech Industrial Development Zone Kunshan Jiangsu 215300 / CN | 03 /
ZHANG, Xiaobao No.188 Chenfeng Road New&High-Tech Industrial Development Zone Kunshan Jiangsu 215300 / CN | 04 /
DING, Liwei No.188 Chenfeng Road New&High-Tech Industrial Development Zone Kunshan Jiangsu 215300 / CN | 05 /
JIANG, Haibin No.188 Chenfeng Road New&High-Tech Industrial Development Zone Kunshan, Jiangsu 215300 / CN | 06 /
ZHU, Hui No.188 Chenfeng Road New&High-Tech Industrial Development Zone Kunshan Jiangsu 215300 / CN | [2018/47] |
Frühere [2018/45] | 01 /
ZHANG, Xiuyu No.188 Chenfeng Road New&High-Tech Industrial Development Zone Kunshan Jiangsu 215300 / CN | ||
02 /
DANG, Pengle No.188 Chenfeng Road New&High-Tech Industrial Development Zone Kunshan Jiangsu 215300 / CN | |||
03 /
ZHANG, Xiaobao No.188 Chenfeng Road New&High-Tech Industrial Development Zone Kunshan Jiangsu 215300 / CN | |||
04 /
DING, Liwei No.188 Chenfeng Road New&High-Tech Industrial Development Zone Kunshan Jiangsu 215300 / CN | |||
05 /
JIANG, Haibin No.188 Chenfeng Road New&High-Tech Industrial Development Zone Kunshan Jiangsu 215300 / CN | |||
06 /
ZHU, Hui No.188 Chenfeng Road New&High-Tech Industrial Development Zone Kunshan Jiangsu 215300 / CN | Vertreter | D'Halleweyn, Nele Veerle Trees Gertrudis, et al Arnold & Siedsma Bezuidenhoutseweg 57 2594 AC The Hague / NL | [2018/45] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 16880884.8 | 02.12.2016 | [2018/45] | WO2016CN108388 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | CN20151128975 | 31.12.2015 Ursprünglich veröffentlichtes Format: CN201511028975 | [2018/45] | Anmeldesprache | ZH | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2017114094 | Datum: | 06.07.2017 | Sprache: | ZH | [2017/27] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3399555 | Datum: | 07.11.2018 | Sprache: | EN | [2018/45] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3399555 | Datum: | 31.01.2024 | Sprache: | EN | [2024/05] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | CN | 06.07.2017 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 19.12.2018 | Klassifikation | IPC: | H10K59/80, H10K102/00, H10K59/12, H10K77/10 | [2023/48] | CPC: |
H10K59/12 (EP,CN,KR,US);
H01L21/82 (KR);
H01L27/1259 (CN);
H01L27/1214 (CN);
H10K50/844 (US);
H10K59/873 (EP,CN,KR);
H10K71/00 (US);
H10K77/111 (EP,US);
H01L27/1218 (US);
H10K2102/311 (EP,US);
H10K2102/351 (EP,US);
H10K2102/361 (US);
|
Frühere IPC [2019/03] | H01L27/32, H01L21/82, H01L51/00, H01L51/52 | ||
Frühere IPC [2018/45] | H01L27/32, H01L21/82 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/45] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | FLEXIBLE ANZEIGEVORRICHTUNG UND HERSTELLUNGSVERFAHREN DAFÜR | [2018/45] | Englisch: | FLEXIBLE DISPLAY APPARATUS AND MANUFACTURING METHOD THEREFOR | [2018/45] | Französisch: | APPAREIL D'AFFICHAGE FLEXIBLE ET SON PROCÉDÉ DE FABRICATION | [2018/45] | Eintritt in die regionale Phase | 05.06.2018 | Übersetzung eingereicht | 05.06.2018 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 05.06.2018 | Recherchengebühr entrichtet | 05.06.2018 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 05.06.2018 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 05.06.2018 | Prüfungsantrag gestellt [2018/45] | 27.02.2019 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 27.02.2019 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 01.10.2020 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 19.01.2021 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 18.11.2022 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 17.02.2023 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 20.11.2023 | Ankündigung der Patenterteilung | 20.12.2023 | Erteilungsgebühr entrichtet | 20.12.2023 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 20.12.2023 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 19.12.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 29.11.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 26.11.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 30.11.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 24.11.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 23.11.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 31.01.2024 | BG | 31.01.2024 | ES | 31.01.2024 | FI | 31.01.2024 | HR | 31.01.2024 | LT | 31.01.2024 | LV | 31.01.2024 | NL | 31.01.2024 | PL | 31.01.2024 | SE | 31.01.2024 | NO | 30.04.2024 | RS | 30.04.2024 | GR | 01.05.2024 | IS | 31.05.2024 | PT | 31.05.2024 | [2024/37] |
Frühere [2024/36] | AT | 31.01.2024 | |
BG | 31.01.2024 | ||
ES | 31.01.2024 | ||
FI | 31.01.2024 | ||
HR | 31.01.2024 | ||
LT | 31.01.2024 | ||
LV | 31.01.2024 | ||
NL | 31.01.2024 | ||
PL | 31.01.2024 | ||
NO | 30.04.2024 | ||
RS | 30.04.2024 | ||
GR | 01.05.2024 | ||
IS | 31.05.2024 | ||
PT | 31.05.2024 | ||
Frühere [2024/35] | AT | 31.01.2024 | |
BG | 31.01.2024 | ||
ES | 31.01.2024 | ||
FI | 31.01.2024 | ||
HR | 31.01.2024 | ||
LT | 31.01.2024 | ||
NL | 31.01.2024 | ||
NO | 30.04.2024 | ||
RS | 30.04.2024 | ||
GR | 01.05.2024 | ||
IS | 31.05.2024 | ||
Frühere [2024/34] | BG | 31.01.2024 | |
FI | 31.01.2024 | ||
HR | 31.01.2024 | ||
LT | 31.01.2024 | ||
NL | 31.01.2024 | ||
NO | 30.04.2024 | ||
RS | 30.04.2024 | ||
GR | 01.05.2024 | ||
IS | 31.05.2024 | ||
Frühere [2024/33] | LT | 31.01.2024 | |
NO | 30.04.2024 | ||
IS | 31.05.2024 | ||
Frühere [2024/32] | IS | 31.05.2024 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US2012001156 (CHO KYU-SIK [KR], et al); | [XY]DE102013111943 (LG DISPLAY CO LTD [KR]); | [A]US2015115233 (KIM YOUNG-IL [KR]); | [Y]US2015263312 (KANEGAE ARINOBU [JP]) |