EP3404607 - INFORMATIONSBEREITSTELLUNGSVERFAHREN UND -VORRICHTUNG, SERVER UND SPEICHERMEDIUM [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgewiesen Status aktualisiert am 27.01.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 25.02.2021 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 19.10.2018 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 21.07.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 27.01.2023 | Zurückweisung der Anmeldung | veröffentlicht am 01.03.2023 [2023/09] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Tencent Technology (Shenzhen) Company Limited 35/F, Tencent Building Kejizhongyi Road Midwest District of Hi-tech Park Nanshan District Shenzhen, Guangdong, 518057 / CN | [N/P] |
Frühere [2022/29] | Für alle benannten Staaten Tencent Technology (Shenzhen) Company Limited 35/F, Tencent Building Kejizhongyi Road Midwest District of Hi-tech Park Nanshan District Shenzhen City, Guangdong 518057 / CN | ||
Frühere [2018/47] | Für alle benannten Staaten Tencent Technology (Shenzhen) Company Limited 35/F, Tencent Building Kejizhongyi Road Midwest District of Hi-tech Park Nanshan District Shenzhen, Guangdong 518057 / CN | Erfinder | 01 /
LIU, Dapeng 35/F, Tencent Building Kejizhongyi Road Midwest District of Hi-tech Park Nanshan District Shenzhen, Guangdong 518057 / CN | 02 /
XIAO, Lei 35/F Tencent Building Kejizhongyi Road Midwest District of Hi-tech Park Nanshan District Shenzhen, Guangdong 518057 / CN | [2018/47] | Vertreter | AWA Sweden AB Box 45086 104 30 Stockholm / SE | [N/P] |
Frühere [2018/47] | Eisenführ Speiser Patentanwälte Rechtsanwälte PartGmbB Postfach 31 02 60 80102 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 16884809.1 | 30.12.2016 | [2018/47] | WO2016CN113842 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | CN20161017753 | 12.01.2016 Ursprünglich veröffentlichtes Format: CN201610017753 | [2018/47] | Anmeldesprache | ZH | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2017121258 | Datum: | 20.07.2017 | Sprache: | ZH | [2017/29] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3404607 | Datum: | 21.11.2018 | Sprache: | EN | [2018/47] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | CN | 20.07.2017 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 17.06.2019 | Klassifikation | IPC: | G06Q30/02 | [2018/47] | CPC: |
G06Q30/0243 (EP,US);
G06Q30/0244 (CN,KR);
G06N7/01 (US);
G06Q30/0241 (EP,US);
G06Q30/0246 (EP,US);
G06Q30/0251 (CN);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/47] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | INFORMATIONSBEREITSTELLUNGSVERFAHREN UND -VORRICHTUNG, SERVER UND SPEICHERMEDIUM | [2018/47] | Englisch: | INFORMATION DELIVERY METHOD AND APPARATUS, SERVER, AND STORAGE MEDIUM | [2018/47] | Französisch: | PROCÉDÉ ET APPAREIL DE DISTRIBUTION D'INFORMATIONS, SERVEUR ET SUPPORT D'INFORMATIONS | [2018/47] | Eintritt in die regionale Phase | 06.11.2017 | Übersetzung eingereicht | 13.08.2018 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 13.08.2018 | Recherchengebühr entrichtet | 13.08.2018 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 13.08.2018 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | gelöscht | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 13.08.2018 | Prüfungsantrag gestellt [2018/47] | 13.01.2020 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 24.02.2021 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 25.05.2021 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 09.09.2022 | Anmeldung zurückgewiesen, Datum der Rechtswirksamkeit [2023/09] | 09.09.2022 | Termin der mündlichen Verhandlung | 12.10.2022 | Niederschrift über die mündliche Verhandlung abgesandt | 13.10.2022 | Absendung der Mitteilung über die Zurückweisung der Anmeldung. Grund: Sachprüfung [2023/09] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 02.01.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 18.11.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 21.12.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 16.12.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [I]US2013339350 (WEI HUI [CN], et al) [I] 1-15 * paragraph [0009] - paragraph [0033] * * paragraph [0040] - paragraph [0138] ** figure 4 *; | [I]WO2015127884 (TENCENT TECH SHENZHEN CO LTD [CN]) [I] 1-15 * abstract * * paragraph [0007] - paragraph [0015] * * paragraph [0038] - paragraph [0122] * |