|
13.10.2022 |
Entscheidung über die Zurückweisung der Anmeldung (Prüfungsabteilung) |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
13.10.2022 |
Entscheidungsgründe (Anlage) |
Recherche / Prüfung |
12 |
|
13.10.2022 |
Rechtsmittelbehelf |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
12.10.2022 |
Anlage zu einer Mitteilung |
Recherche / Prüfung |
5 |
|
12.10.2022 |
Anlage zum Bescheid |
Recherche / Prüfung |
4 |
|
12.10.2022 |
Niederschrift über die mündliche Verhandlung (Prüfungsabteilung) |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
12.10.2022 |
Niederschrift über die mündliche Verhandlung (Prüfungsabteilung) |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
12.10.2022 |
Übersendung der Abschrift der Niederschrift zur mündlichen Verhandlung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
10.10.2022 |
Entscheidung über die Zurückweisung der Anmeldung (Prüfungsabteilung) |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
29.08.2022 |
Anlage zum Bescheid |
Recherche / Prüfung |
8 |
|
29.08.2022 |
Telefonische/persönliche Rücksprache |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
29.08.2022 |
Ergebnis der telefonischen/persönlichen Rücksprache |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
11.08.2022 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
11.08.2022 |
Einreichung betreffend Adressänderung des Anmelders |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
26.07.2022 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
26.07.2022 |
Geänderte Patentansprüche mit Anmerkungen |
Recherche / Prüfung |
4 |
|
26.07.2022 |
Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
4 |
|
26.07.2022 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
26.07.2022 |
Schriftliche Eingabe in Vorbereitung zur/während der mündlichen Verhandlung |
Recherche / Prüfung |
7 |
|
18.07.2022 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
18.07.2022 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
18.07.2022 |
Einreichung betreffend Vertreteränderung des Anmelders |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
31.05.2022 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
31.05.2022 |
Einreichung betreffend Adressänderung des Anmelders |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
16.03.2022 |
Anlage zum Bescheid |
Recherche / Prüfung |
8 |
|
16.03.2022 |
Ladung zur mündlichen Verhandlung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
03.02.2022 |
Dokument die Vertretung betreffend |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
25.05.2021 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
25.05.2021 |
Geänderte Patentansprüche mit Anmerkungen |
Recherche / Prüfung |
4 |
|
25.05.2021 |
Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
4 |
|
25.05.2021 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
25.05.2021 |
Antwort auf Bescheid der Prüfungsabteilung |
Recherche / Prüfung |
7 |
|
24.02.2021 |
Anlage zum Bescheid |
Recherche / Prüfung |
8 |
|
24.02.2021 |
Bescheid der Prüfungsabteilung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
17.02.2021 |
Prüfungsbeginn |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
13.03.2020 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
13.03.2020 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
13.03.2020 |
Erklärung des Nichtvorliegens der Prioritätsrecherchenergebnisse |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
28.01.2020 |
Anforderung einer Kopie der Recherchenergebnisse(Priorität) |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
13.01.2020 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
13.01.2020 |
Geänderte Patentansprüche, eingereicht nach Erhalt des (europäischen) Recherchenberichts |
Recherche / Prüfung |
4 |
|
13.01.2020 |
Geänderte Patentansprüche mit Anmerkungen |
Recherche / Prüfung |
5 |
|
13.01.2020 |
Geänderte Beschreibung, eingereicht nach Erhalt des (europäischen) Recherchenberichts |
Recherche / Prüfung |
23 |
|
13.01.2020 |
Geänderte Beschreibung mit Anmerkungen |
Recherche / Prüfung |
24 |
|
13.01.2020 |
Änderungen vor der Sachprüfung eingegangen |
Recherche / Prüfung |
8 |
|
13.01.2020 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
24.09.2019 |
Bestätigung des Widerrufs des automatischen Abbuchungsauftrags |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
19.09.2019 |
Schreiben das automatische Abbuchungsverfahren betreffend |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
05.09.2019 |
Mitteilung über die Niederlegung der Vertretung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
05.09.2019 |
Mitteilung der Eintragung von geänderten Angaben über den Vertreter |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
21.08.2019 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
21.08.2019 |
Allgemeine Vollmacht |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
21.08.2019 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
21.08.2019 |
Einreichung betreffend Vertreteränderung des Anmelders |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
04.07.2019 |
Aufforderung zur Aufrechterhaltung der Anmeldung und Beseitigung von Mängeln im schriftlichen Bescheid/Änderung der Anmeldung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
17.06.2019 |
Mitteilung über die Übermittlung des europäischen Recherchenberichtes |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
17.06.2019 |
Stellungnahme zum europäischen Recherchenbericht |
Recherche / Prüfung |
5 |
|
17.06.2019 |
Informationen zur Recherchenstrategie |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
17.06.2019 |
Ergänzender europäischer Recherchenbericht |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
05.06.2019 |
Recherchebeginn |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
24.10.2018 |
Mitteilung bezüglich der bevorstehenden Veröffentlichung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
12.09.2018 |
Mitteilung bezüglich möglicher Änderung der Anmeldung/Zahlung von Anspruchsgebühren |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
21.08.2018 |
Mitteilung an benannten Erfinder |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
21.08.2018 |
Mitteilung an benannten Erfinder |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
03.08.2018 |
Kopie des internationalen vorläufigen Berichts über die Patentierbarkeit |
Recherche / Prüfung |
5 |
|
03.08.2018 |
Übersetzung des internationalen vorläufigen Berichts über die Patentierbarkeit |
Recherche / Prüfung |
5 |
|
16.11.2017 |
Hinweise für die vorzeitige Bearbeitung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
06.11.2017 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
06.11.2017 |
Zusammenfassung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
06.11.2017 |
Geänderte Patentansprüche, eingereicht nach Erhalt des (europäischen) Recherchenberichts |
Recherche / Prüfung |
4 |
|
06.11.2017 |
Geänderte Patentansprüche mit Anmerkungen |
Recherche / Prüfung |
6 |
|
06.11.2017 |
Geänderte Beschreibung, eingereicht nach Erhalt des (europäischen) Recherchenberichts |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
06.11.2017 |
Geänderte Beschreibung mit Anmerkungen |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
06.11.2017 |
Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
5 |
|
06.11.2017 |
Beschreibung |
Recherche / Prüfung |
22 |
|
06.11.2017 |
Erfindernennung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
06.11.2017 |
Zeichnungen |
Recherche / Prüfung |
6 |
|
06.11.2017 |
Antrag auf Eintritt in die europäische Phase |
Recherche / Prüfung |
5 |
|
08.08.2017 |
Prioritätsbeleg (elektronisch übermittelt) |
Recherche / Prüfung |
28 |
|
20.07.2017 |
Kopie des internationalen Recherchenberichts |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
20.07.2017 |
Kopie des übersetzten internationalen Recherchenberichts |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
20.07.2017 |
Pamphlet der internationalen Veröffentlichung |
Recherche / Prüfung |
27 |