27.01.2023 |
Zurückweisung der Anmeldung |
veröffentlicht am 01.03.2023 [2023/09] |
13.10.2022 |
Neuer Eintrag: Absendung der Niederschrift über die mündliche Verhandlung |
|
12.10.2022 |
Neuer Eintrag: Absendung der Mitteilung über die Zurückweisung der Anmeldung |
|
17.06.2022 |
Änderung - Anmelder |
veröffentlicht am 20.07.2022 [2022/29] |
15.03.2022 |
Neuer Eintrag: Termin der mündlichen Verhandlung |
|
17.12.2021 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
25.05.2021 |
Neuer Eintrag: Erwiderung auf den Prüfungsbericht |
|
26.02.2021 |
Erster Prüfungsbericht |
|
25.02.2021 |
Neuer Eintrag: Absendung des Prüfungsberichts + Frist |
|
22.12.2020 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
20.01.2020 |
Änderung durch den Anmelder |
|
19.11.2019 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
02.09.2019 |
Änderung - Vertreter |
|
18.06.2019 |
Ergänzender Recherchenbericht |
veröffentlicht am 17.07.2019 [2019/29] |
14.06.2019 |
Änderung - Klassifikation |
veröffentlicht am 17.07.2019 [2019/29] |
10.04.2019 |
Löschung: Das Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist, wurde festgestellt |
|
15.03.2019 |
Änderung: Validierungsstaat(en) |
veröffentlicht am 17.04.2019 [2019/16] |
15.03.2019 |
Änderung - Erstreckungsstaaten |
veröffentlicht am 17.04.2019 [2019/16] |
12.01.2019 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
19.10.2018 |
Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts |
veröffentlicht am 21.11.2018 [2018/47] |
19.10.2018 |
Das Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist, wurde festgestellt |
|
19.10.2018 |
Prüfungsantrag gestellt |
veröffentlicht am 21.11.2018 [2018/47] |
24.09.2018 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
15.08.2018 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
29.11.2017 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
13.11.2017 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
07.11.2017 |
Änderung durch den Anmelder |
|
06.11.2017 |
Änderung - Vertreter |
|
06.11.2017 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
09.08.2017 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
21.07.2017 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|