Benannte Vertragsstaaten | AL | | AT | | BE | | BG | | CH | | CY | | CZ | | DE | | DK | | EE | | ES | | FI | | FR | | GB | | GR | | HR | | HU | | IE | | IS | | IT | | LI | | LT | | LU | | LV | | MC | | MK | | MT | | NL | | NO | | PL | | PT | | RO | | RS | | SE | | SI | | SK | | SM | | TR | | Prüfungsverfahren | 13.10.2022 | Absendung der Mitteilung über die Zurückweisung der Anmeldung. Grund: Sachprüfung [2023/09] | Eintritt in die regionale Phase | 06.11.2017 | Übersetzung eingereicht | | 13.08.2018 | Nationale Grundgebühr entrichtet | | 13.08.2018 | Recherchengebühr entrichtet | | 13.08.2018 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | | 13.08.2018 | Prüfungsgebühr entrichtet | | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 02.01.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 18.11.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 21.12.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 16.12.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | INPADOC-Daten Tooltip | Das EPA übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit von Rechtsstandsdaten, die sich auf die Post-Grant-Phase beziehen, und haftet somit insbesondere nicht für deren Vollständigkeit, Aktualität oder Eignung für einen bestimmten Zweck. Verbindliche Auskünfte erhalten Sie bei den jeweiligen nationalen Patentbehörden. | Datum des Ereignisses: | 21.11.2018 | | Beschreibung des Ereignisses: | REQUEST FOR EXTENSION OF THE EUROPEAN PATENT | Countries concerned: | BA ME | | Datum des Ereignisses: | 21.11.2018 | | Beschreibung des Ereignisses: | REQUEST FOR EXAMINATION FILED | Effective DATE: | 20180813 | | Datum des Ereignisses: | 21.11.2018 | | Beschreibung des Ereignisses: | DESIGNATED CONTRACTING STATES | Kind Code of Ref Document: | A1 | Designated State(s): | AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR | | Datum des Ereignisses: | 17.04.2019 | | Beschreibung des Ereignisses: | REQUEST FOR EXTENSION OF THE EUROPEAN PATENT (DELETED) | | Datum des Ereignisses: | 17.07.2019 | | Beschreibung des Ereignisses: | SUPPLEMENTARY SEARCH REPORT DRAWN UP AND DESPATCHED | Effective DATE: | 20190617 | | Datum des Ereignisses: | 17.07.2019 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION PROVIDED ON IPC CODE ASSIGNED BEFORE GRANT | IPC CLASSIFICATION: | G06Q 30/02 20120101AFI20190611BHEP | | Datum des Ereignisses: | 17.04.2019 | | Beschreibung des Ereignisses: | REQUEST FOR VALIDATION OF THE EUROPEAN PATENT (DELETED) | | Datum des Ereignisses: | 31.03.2021 | | Beschreibung des Ereignisses: | FIRST EXAMINATION REPORT DESPATCHED | Effective DATE: | 20210224 | | Datum des Ereignisses: | 19.10.2018 | | Beschreibung des Ereignisses: | PUBLIC REFERENCE MADE UNDER ARTICLE 153(3) EPC TO A PUBLISHED INTERNATIONAL APPLICATION THAT HAS ENTERED THE EUROPEAN PHASE | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: 0009012 | | Datum des Ereignisses: | 25.02.2021 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION ON THE STATUS OF AN EP PATENT APPLICATION OR GRANTED EP PATENT | Free Format Text: | STATUS: EXAMINATION IS IN PROGRESS | | Datum des Ereignisses: | 19.10.2018 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION ON THE STATUS OF AN EP PATENT APPLICATION OR GRANTED EP PATENT | Free Format Text: | STATUS: REQUEST FOR EXAMINATION WAS MADE | | Datum des Ereignisses: | 21.07.2017 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION ON THE STATUS OF AN EP PATENT APPLICATION OR GRANTED EP PATENT | Free Format Text: | STATUS: THE INTERNATIONAL PUBLICATION HAS BEEN MADE | | Datum des Ereignisses: | 10.04.2019 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION ON THE STATUS OF AN EP PATENT APPLICATION OR GRANTED EP PATENT | Free Format Text: | STATUS: REQUEST FOR EXAMINATION WAS MADE | | Datum des Ereignisses: | 25.05.2021 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION ON THE STATUS OF AN EP PATENT APPLICATION OR GRANTED EP PATENT | Free Format Text: | STATUS: EXAMINATION IS IN PROGRESS | | Datum des Ereignisses: | 20.07.2022 | | Beschreibung des Ereignisses: | PARTY DATA CHANGED (APPLICANT DATA CHANGED OR RIGHTS OF AN APPLICATION TRANSFERRED) | OWNER: | TENCENT TECHNOLOGY (SHENZHEN) COMPANY LIMITED | | Datum des Ereignisses: | 27.01.2023 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION ON THE STATUS OF AN EP PATENT APPLICATION OR GRANTED EP PATENT | Free Format Text: | STATUS: THE APPLICATION HAS BEEN REFUSED | | Datum des Ereignisses: | 09.09.2022 | | Beschreibung des Ereignisses: | REFERENCE TO A NATIONAL CODE | Event code: | REG DE R003 | Code Expl.: | -REFUSAL DECISION NOW FINAL | | Datum des Ereignisses: | 01.03.2023 | | Beschreibung des Ereignisses: | APPLICATION REFUSED | Effective DATE: | 20220909 | |