EP3410635 - VERFAHREN UND VORRICHTUNGEN FÜR FUNKTRÄGERSICHERHEITSKONFIGURATION [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 25.12.2020 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 17.01.2020 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 30.10.2019 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 02.11.2018 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 15.09.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 08.07.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 10.08.2022 [2022/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Huawei Technologies Co., Ltd. Huawei Administration Building Bantian Longgang District Shenzhen, Guangdong 518129 / CN | [2018/49] | Erfinder | 01 /
MIAO, Jinhua Huawei Administration Building Bantian Longgang District Shenzhen Guangdong 518129 / CN | 02 /
ZHANG, Jian Huawei Administration Building Bantian Longgang District Shenzhen Guangdong 518129 / CN | 03 /
QUAN, Wei Huawei Administration Building Bantian Longgang District Shenzhen Guangdong 518129 / CN | 04 /
TANG, Xun Huawei Administration Building Bantian Longgang District Shenzhen Guangdong 518129 / CN | 05 /
LI, Bingzhao Huawei Administration Building Bantian Longgang District Shenzhen Guangdong 518129 / CN | [2018/49] | Vertreter | Gill Jennings & Every LLP The Broadgate Tower 20 Primrose Street London EC2A 2ES / GB | [N/P] |
Frühere [2018/49] | Gill Jennings & Every LLP MTH The Broadgate Tower 20 Primrose Street London EC2A 2ES / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 16893012.1 | 08.03.2016 | [2018/49] | WO2016CN75867 | Anmeldesprache | ZH | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2017152360 | Datum: | 14.09.2017 | Sprache: | ZH | [2017/37] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3410635 | Datum: | 05.12.2018 | Sprache: | EN | [2018/49] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3410635 | Datum: | 19.02.2020 | Sprache: | EN | [2020/08] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | CN | 14.09.2017 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 14.11.2018 | Klassifikation | IPC: | H04L12/24, H04W12/10, H04W12/00, H04L29/06 | [2019/47] | CPC: |
H04L41/0806 (EP,US);
H04L63/20 (US);
H04L41/0853 (EP,US);
H04L63/205 (EP,US);
H04W12/03 (EP,US);
H04W12/10 (EP,US);
H04L2209/80 (US)
(-)
|
Frühere IPC [2018/50] | H04L12/24, H04L29/06, H04W12/00 | ||
Frühere IPC [2018/49] | H04L12/24 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/49] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN UND VORRICHTUNGEN FÜR FUNKTRÄGERSICHERHEITSKONFIGURATION | [2018/49] | Englisch: | METHOD AND DEVICE FOR RADIO BEARER SECURITY CONFIGURATION | [2018/49] | Französisch: | PROCÉDÉ ET DISPOSITIF POUR UNE CONFIGURATION DE SÉCURITÉ DE SUPPORT RADIO | [2018/49] | Eintritt in die regionale Phase | 31.08.2018 | Übersetzung eingereicht | 31.08.2018 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 31.08.2018 | Recherchengebühr entrichtet | 31.08.2018 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 31.08.2018 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | gelöscht | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 31.08.2018 | Prüfungsantrag gestellt [2018/49] | 23.05.2019 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 31.10.2019 | Ankündigung der Patenterteilung | 14.01.2020 | Erteilungsgebühr entrichtet | 14.01.2020 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 14.01.2020 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 20.11.2020 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2021/04] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 31.08.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 01.04.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 08.03.2016 | AL | 19.02.2020 | AT | 19.02.2020 | CY | 19.02.2020 | CZ | 19.02.2020 | DK | 19.02.2020 | EE | 19.02.2020 | ES | 19.02.2020 | FI | 19.02.2020 | HR | 19.02.2020 | IT | 19.02.2020 | LT | 19.02.2020 | LV | 19.02.2020 | MC | 19.02.2020 | MK | 19.02.2020 | MT | 19.02.2020 | NL | 19.02.2020 | PL | 19.02.2020 | RO | 19.02.2020 | RS | 19.02.2020 | SE | 19.02.2020 | SI | 19.02.2020 | SK | 19.02.2020 | SM | 19.02.2020 | TR | 19.02.2020 | IE | 08.03.2020 | LU | 08.03.2020 | BE | 31.03.2020 | CH | 31.03.2020 | LI | 31.03.2020 | FR | 19.04.2020 | BG | 19.05.2020 | NO | 19.05.2020 | GR | 20.05.2020 | IS | 19.06.2020 | PT | 12.07.2020 | [2022/31] |
Frühere [2022/30] | HU | 08.03.2016 | |
AL | 19.02.2020 | ||
AT | 19.02.2020 | ||
CY | 19.02.2020 | ||
CZ | 19.02.2020 | ||
DK | 19.02.2020 | ||
EE | 19.02.2020 | ||
ES | 19.02.2020 | ||
FI | 19.02.2020 | ||
HR | 19.02.2020 | ||
IT | 19.02.2020 | ||
LT | 19.02.2020 | ||
LV | 19.02.2020 | ||
MC | 19.02.2020 | ||
MT | 19.02.2020 | ||
NL | 19.02.2020 | ||
PL | 19.02.2020 | ||
RO | 19.02.2020 | ||
RS | 19.02.2020 | ||
SE | 19.02.2020 | ||
SI | 19.02.2020 | ||
SK | 19.02.2020 | ||
SM | 19.02.2020 | ||
TR | 19.02.2020 | ||
IE | 08.03.2020 | ||
LU | 08.03.2020 | ||
BE | 31.03.2020 | ||
CH | 31.03.2020 | ||
LI | 31.03.2020 | ||
FR | 19.04.2020 | ||
BG | 19.05.2020 | ||
NO | 19.05.2020 | ||
GR | 20.05.2020 | ||
IS | 19.06.2020 | ||
PT | 12.07.2020 | ||
Frühere [2022/27] | HU | 08.03.2016 | |
AT | 19.02.2020 | ||
CY | 19.02.2020 | ||
CZ | 19.02.2020 | ||
DK | 19.02.2020 | ||
EE | 19.02.2020 | ||
ES | 19.02.2020 | ||
FI | 19.02.2020 | ||
HR | 19.02.2020 | ||
IT | 19.02.2020 | ||
LT | 19.02.2020 | ||
LV | 19.02.2020 | ||
MC | 19.02.2020 | ||
MT | 19.02.2020 | ||
NL | 19.02.2020 | ||
PL | 19.02.2020 | ||
RO | 19.02.2020 | ||
RS | 19.02.2020 | ||
SE | 19.02.2020 | ||
SI | 19.02.2020 | ||
SK | 19.02.2020 | ||
SM | 19.02.2020 | ||
TR | 19.02.2020 | ||
IE | 08.03.2020 | ||
LU | 08.03.2020 | ||
BE | 31.03.2020 | ||
CH | 31.03.2020 | ||
LI | 31.03.2020 | ||
FR | 19.04.2020 | ||
BG | 19.05.2020 | ||
NO | 19.05.2020 | ||
GR | 20.05.2020 | ||
IS | 19.06.2020 | ||
PT | 12.07.2020 | ||
Frühere [2021/10] | AT | 19.02.2020 | |
CZ | 19.02.2020 | ||
DK | 19.02.2020 | ||
EE | 19.02.2020 | ||
ES | 19.02.2020 | ||
FI | 19.02.2020 | ||
HR | 19.02.2020 | ||
IT | 19.02.2020 | ||
LT | 19.02.2020 | ||
LV | 19.02.2020 | ||
MC | 19.02.2020 | ||
NL | 19.02.2020 | ||
PL | 19.02.2020 | ||
RO | 19.02.2020 | ||
RS | 19.02.2020 | ||
SE | 19.02.2020 | ||
SI | 19.02.2020 | ||
SK | 19.02.2020 | ||
SM | 19.02.2020 | ||
IE | 08.03.2020 | ||
LU | 08.03.2020 | ||
BE | 31.03.2020 | ||
CH | 31.03.2020 | ||
LI | 31.03.2020 | ||
FR | 19.04.2020 | ||
BG | 19.05.2020 | ||
NO | 19.05.2020 | ||
GR | 20.05.2020 | ||
IS | 19.06.2020 | ||
PT | 12.07.2020 | ||
Frühere [2021/08] | CZ | 19.02.2020 | |
DK | 19.02.2020 | ||
EE | 19.02.2020 | ||
ES | 19.02.2020 | ||
FI | 19.02.2020 | ||
HR | 19.02.2020 | ||
LT | 19.02.2020 | ||
LV | 19.02.2020 | ||
MC | 19.02.2020 | ||
NL | 19.02.2020 | ||
RO | 19.02.2020 | ||
RS | 19.02.2020 | ||
SE | 19.02.2020 | ||
SK | 19.02.2020 | ||
SM | 19.02.2020 | ||
IE | 08.03.2020 | ||
LU | 08.03.2020 | ||
CH | 31.03.2020 | ||
LI | 31.03.2020 | ||
BG | 19.05.2020 | ||
NO | 19.05.2020 | ||
GR | 20.05.2020 | ||
IS | 19.06.2020 | ||
PT | 12.07.2020 | ||
Frühere [2021/04] | CZ | 19.02.2020 | |
DK | 19.02.2020 | ||
EE | 19.02.2020 | ||
ES | 19.02.2020 | ||
FI | 19.02.2020 | ||
HR | 19.02.2020 | ||
LT | 19.02.2020 | ||
LV | 19.02.2020 | ||
MC | 19.02.2020 | ||
NL | 19.02.2020 | ||
RO | 19.02.2020 | ||
RS | 19.02.2020 | ||
SE | 19.02.2020 | ||
SK | 19.02.2020 | ||
SM | 19.02.2020 | ||
LU | 08.03.2020 | ||
BG | 19.05.2020 | ||
NO | 19.05.2020 | ||
GR | 20.05.2020 | ||
IS | 19.06.2020 | ||
PT | 12.07.2020 | ||
Frühere [2020/52] | CZ | 19.02.2020 | |
DK | 19.02.2020 | ||
EE | 19.02.2020 | ||
ES | 19.02.2020 | ||
FI | 19.02.2020 | ||
HR | 19.02.2020 | ||
LT | 19.02.2020 | ||
LV | 19.02.2020 | ||
MC | 19.02.2020 | ||
NL | 19.02.2020 | ||
RO | 19.02.2020 | ||
RS | 19.02.2020 | ||
SE | 19.02.2020 | ||
SK | 19.02.2020 | ||
SM | 19.02.2020 | ||
BG | 19.05.2020 | ||
NO | 19.05.2020 | ||
GR | 20.05.2020 | ||
IS | 19.06.2020 | ||
PT | 12.07.2020 | ||
Frühere [2020/50] | CZ | 19.02.2020 | |
DK | 19.02.2020 | ||
EE | 19.02.2020 | ||
ES | 19.02.2020 | ||
FI | 19.02.2020 | ||
HR | 19.02.2020 | ||
LT | 19.02.2020 | ||
LV | 19.02.2020 | ||
NL | 19.02.2020 | ||
RO | 19.02.2020 | ||
RS | 19.02.2020 | ||
SE | 19.02.2020 | ||
SK | 19.02.2020 | ||
SM | 19.02.2020 | ||
BG | 19.05.2020 | ||
NO | 19.05.2020 | ||
GR | 20.05.2020 | ||
IS | 19.06.2020 | ||
PT | 12.07.2020 | ||
Frühere [2020/49] | CZ | 19.02.2020 | |
DK | 19.02.2020 | ||
ES | 19.02.2020 | ||
FI | 19.02.2020 | ||
HR | 19.02.2020 | ||
LT | 19.02.2020 | ||
LV | 19.02.2020 | ||
NL | 19.02.2020 | ||
RO | 19.02.2020 | ||
RS | 19.02.2020 | ||
SE | 19.02.2020 | ||
SK | 19.02.2020 | ||
SM | 19.02.2020 | ||
BG | 19.05.2020 | ||
NO | 19.05.2020 | ||
GR | 20.05.2020 | ||
IS | 19.06.2020 | ||
PT | 12.07.2020 | ||
Frühere [2020/48] | DK | 19.02.2020 | |
ES | 19.02.2020 | ||
FI | 19.02.2020 | ||
HR | 19.02.2020 | ||
LT | 19.02.2020 | ||
LV | 19.02.2020 | ||
NL | 19.02.2020 | ||
RO | 19.02.2020 | ||
RS | 19.02.2020 | ||
SE | 19.02.2020 | ||
SM | 19.02.2020 | ||
BG | 19.05.2020 | ||
NO | 19.05.2020 | ||
GR | 20.05.2020 | ||
IS | 19.06.2020 | ||
PT | 12.07.2020 | ||
Frühere [2020/47] | DK | 19.02.2020 | |
ES | 19.02.2020 | ||
FI | 19.02.2020 | ||
HR | 19.02.2020 | ||
LT | 19.02.2020 | ||
LV | 19.02.2020 | ||
NL | 19.02.2020 | ||
RS | 19.02.2020 | ||
SE | 19.02.2020 | ||
BG | 19.05.2020 | ||
NO | 19.05.2020 | ||
GR | 20.05.2020 | ||
IS | 19.06.2020 | ||
Frühere [2020/45] | FI | 19.02.2020 | |
HR | 19.02.2020 | ||
LV | 19.02.2020 | ||
NL | 19.02.2020 | ||
RS | 19.02.2020 | ||
SE | 19.02.2020 | ||
BG | 19.05.2020 | ||
NO | 19.05.2020 | ||
GR | 20.05.2020 | ||
IS | 19.06.2020 | ||
Frühere [2020/40] | FI | 19.02.2020 | |
HR | 19.02.2020 | ||
LV | 19.02.2020 | ||
RS | 19.02.2020 | ||
SE | 19.02.2020 | ||
BG | 19.05.2020 | ||
NO | 19.05.2020 | ||
GR | 20.05.2020 | ||
IS | 19.06.2020 | ||
Frühere [2020/39] | FI | 19.02.2020 | |
HR | 19.02.2020 | ||
LV | 19.02.2020 | ||
RS | 19.02.2020 | ||
SE | 19.02.2020 | ||
BG | 19.05.2020 | ||
NO | 19.05.2020 | ||
GR | 20.05.2020 | ||
Frühere [2020/38] | FI | 19.02.2020 | |
HR | 19.02.2020 | ||
LV | 19.02.2020 | ||
RS | 19.02.2020 | ||
SE | 19.02.2020 | ||
NO | 19.05.2020 | ||
GR | 20.05.2020 | ||
Frühere [2020/37] | FI | 19.02.2020 | |
HR | 19.02.2020 | ||
LV | 19.02.2020 | ||
RS | 19.02.2020 | ||
SE | 19.02.2020 | ||
NO | 19.05.2020 | ||
Frühere [2020/35] | FI | 19.02.2020 | |
NO | 19.05.2020 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [I]WO2012078092 (ERICSSON TELEFON AB L M [SE], et al) [I] 1-15 * paragraph [0028] - paragraph [0052]; figures 4a,4b,5,6,7 *; | [A]EP2608623 (NTT DOCOMO INC [JP]) [A] 4,8,12* paragraph [0002] - paragraph [0080]; figures 3,11 *; | [A]EP2611227 (HUAWEI TECH CO LTD [CN]) [A] 2,6,10,14 * paragraph [0002] - paragraph [0111] * | Internationale Recherche | [A]WO2008003256 (HUAWEI TECH CO LTD [CN], et al) [A] 1-48* , the whole document *; | [A]CN102158871 (ZTE CORP) [A] 1-48 * , the whole document *; | [A]CN104901856 (FIBERHOME TELECOMM TECH CO LTD) [A] 1-48 * , the whole document * |