EP3469819 - STEUERUNG DER ONLINE-ABRECHNUNG EINES KERNNETZWERKS ZUR LENKUNG DES ZWISCHENNETZWERKVERKEHRS [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 26.06.2020 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 15.03.2019 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 16.12.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 26.06.2020 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 29.07.2020 [2020/31] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Redknee Inc. 2560 Matheson Boulevard East Suite 500 Mississauga, ON L4W 4Y9 / CA | [2019/16] | Erfinder | 01 /
GLEINIG, Uwe c/o Redknee (Germany) GmbH Siemensdamm 62 D-13627 Berlin / DE | 02 /
JUNG, Michael c/0 Redknee (Germany) GmbH Siemensdamm 62 D-13627 Berlin / DE | 03 /
SCHENDEL, Jens c/o Redknee (Germany) GmbH Siemensdamm 62 D-13627 Berlin / DE | [2019/16] | Vertreter | Witte, Weller & Partner Patentanwälte mbB Postfach 10 54 62 70047 Stuttgart / DE | [2019/16] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 16904536.6 | 09.06.2016 | [2019/16] | WO2016IB53414 | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2017212318 | Datum: | 14.12.2017 | Sprache: | EN | [2017/50] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3469819 | Datum: | 17.04.2019 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 14.12.2017 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2019/16] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | CA | 14.12.2017 | Klassifikation | IPC: | H04W4/26, H04W40/00 | [2019/16] | CPC: |
H04L67/141 (EP);
H04L12/14 (EP);
H04L12/1403 (EP);
H04L12/1407 (EP);
H04L45/306 (EP);
H04M15/00 (EP);
H04M15/66 (EP);
H04M15/8214 (EP);
H04M15/8228 (EP);
H04W4/24 (EP)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/16] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | STEUERUNG DER ONLINE-ABRECHNUNG EINES KERNNETZWERKS ZUR LENKUNG DES ZWISCHENNETZWERKVERKEHRS | [2019/16] | Englisch: | CORE NETWORK ONLINE CHARGING CONTROL FOR INTERMEDIATE NETWORK TRAFFIC STEERING | [2019/16] | Französisch: | COMMANDE DE FACTURATION EN LIGNE DE RÉSEAU CENTRAL POUR ORIENTATION DE TRAFIC DE RÉSEAU INTERMÉDIAIRE | [2019/16] | Eintritt in die regionale Phase | 07.12.2018 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 07.12.2018 | Recherchengebühr entrichtet | 07.12.2018 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 07.12.2018 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | gelöscht | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 07.12.2018 | Prüfungsantrag gestellt [2019/16] | 03.01.2020 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2020/31] | 30.01.2020 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2020/31] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 07.12.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.06.2019 | 04   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]US2016057292 (GOLDNER ALLA [IL], et al) [A] 0; | [A] - "Technical Specification Group Services and System Aspects; Architecture enhancement forflexible mobile service steering", 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT, vol. 13 .0.0, (20150922), URL: http://www.3gpp.org/ftp/Specs/archive/23_series/23.718/23718-d00.zip, (20170206), XP051294310 [A] 0 |