EP3433075 - BEHÄLTER FÜR EIN SYSTEM ZUR GENERATIVEN FERTIGUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 07.04.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 29.04.2022 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 22.12.2021 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 30.12.2018 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 26.01.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 13.09.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MT | veröffentlicht am 16.10.2024 [2024/42] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Hewlett-Packard Development Company, L.P. 10300 Energy Drive Spring TX 77389 / US | [2019/20] |
Frühere [2019/05] | Für alle benannten Staaten Hewlett-Packard Development Company, L.P. 11445 Compaq Center Drive W. Houston, Texas 77070 / US | Erfinder | 01 /
CASTANO, Jorge Cami de Can Graells 1-21 08174 Sant Cugat del Valles / ES | 02 /
HELTERLINE, Brian L. 1070 NE Circle Boulevard Corvallis, Oregon 97330-4239 / US | [2019/05] | Vertreter | EIP Fairfax House 15 Fulwood Place London WC1V 6HU / GB | [2022/22] |
Frühere [2019/05] | EIP EIP Europe LLP Fairfax House 15 Fulwood Place London WC1V 6HU / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 16909711.0 | 22.07.2016 | [2019/05] | WO2016US43530 | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2018017121 | Datum: | 25.01.2018 | Sprache: | EN | [2018/04] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3433075 | Datum: | 30.01.2019 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 25.01.2018 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2019/05] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3433075 | Datum: | 01.06.2022 | Sprache: | EN | [2022/22] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | RU | 25.01.2018 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 14.11.2019 | Klassifikation | IPC: | B29C64/386, B29C64/259, B33Y50/00, B33Y30/00 | [2019/51] | CPC: |
B33Y30/00 (EP,US);
B29C64/259 (EP,US);
B29C64/25 (US);
B29C64/255 (US);
B29C64/386 (EP,US);
B29C64/393 (US);
|
Frühere IPC [2019/05] | B29C64/25, B29C64/386 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/05] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | BEHÄLTER FÜR EIN SYSTEM ZUR GENERATIVEN FERTIGUNG | [2019/05] | Englisch: | CONTAINER FOR AN ADDITIVE MANUFACTURING SYSTEM | [2019/05] | Französisch: | RÉCIPIENT POUR SYSTÈME DE FABRICATION ADDITIVE | [2019/05] | Eintritt in die regionale Phase | 26.10.2018 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 26.10.2018 | Recherchengebühr entrichtet | 26.10.2018 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 26.10.2018 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | gelöscht | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 26.10.2018 | Prüfungsantrag gestellt [2019/05] | 02.06.2020 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 23.12.2021 | Ankündigung der Patenterteilung | 22.04.2022 | Erteilungsgebühr entrichtet | 22.04.2022 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 22.04.2022 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 02.03.2023 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2023/19] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 26.10.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 22.07.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 22.07.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 20.07.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 22.07.2016 | AL | 01.06.2022 | AT | 01.06.2022 | CY | 01.06.2022 | CZ | 01.06.2022 | DK | 01.06.2022 | EE | 01.06.2022 | ES | 01.06.2022 | FI | 01.06.2022 | HR | 01.06.2022 | IT | 01.06.2022 | LT | 01.06.2022 | LV | 01.06.2022 | MC | 01.06.2022 | MK | 01.06.2022 | MT | 01.06.2022 | NL | 01.06.2022 | PL | 01.06.2022 | RO | 01.06.2022 | RS | 01.06.2022 | SE | 01.06.2022 | SI | 01.06.2022 | SK | 01.06.2022 | SM | 01.06.2022 | IE | 22.07.2022 | LU | 22.07.2022 | BE | 31.07.2022 | CH | 31.07.2022 | LI | 31.07.2022 | BG | 01.09.2022 | NO | 01.09.2022 | GR | 02.09.2022 | IS | 01.10.2022 | PT | 03.10.2022 | [2024/42] |
Frühere [2024/22] | HU | 22.07.2016 | |
AL | 01.06.2022 | ||
AT | 01.06.2022 | ||
CY | 01.06.2022 | ||
CZ | 01.06.2022 | ||
DK | 01.06.2022 | ||
EE | 01.06.2022 | ||
ES | 01.06.2022 | ||
FI | 01.06.2022 | ||
HR | 01.06.2022 | ||
IT | 01.06.2022 | ||
LT | 01.06.2022 | ||
LV | 01.06.2022 | ||
MC | 01.06.2022 | ||
MK | 01.06.2022 | ||
NL | 01.06.2022 | ||
PL | 01.06.2022 | ||
RO | 01.06.2022 | ||
RS | 01.06.2022 | ||
SE | 01.06.2022 | ||
SI | 01.06.2022 | ||
SK | 01.06.2022 | ||
SM | 01.06.2022 | ||
IE | 22.07.2022 | ||
LU | 22.07.2022 | ||
BE | 31.07.2022 | ||
CH | 31.07.2022 | ||
LI | 31.07.2022 | ||
BG | 01.09.2022 | ||
NO | 01.09.2022 | ||
GR | 02.09.2022 | ||
IS | 01.10.2022 | ||
PT | 03.10.2022 | ||
Frühere [2024/20] | HU | 22.07.2016 | |
AL | 01.06.2022 | ||
AT | 01.06.2022 | ||
CY | 01.06.2022 | ||
CZ | 01.06.2022 | ||
DK | 01.06.2022 | ||
EE | 01.06.2022 | ||
ES | 01.06.2022 | ||
FI | 01.06.2022 | ||
HR | 01.06.2022 | ||
IT | 01.06.2022 | ||
LT | 01.06.2022 | ||
LV | 01.06.2022 | ||
MC | 01.06.2022 | ||
NL | 01.06.2022 | ||
PL | 01.06.2022 | ||
RO | 01.06.2022 | ||
RS | 01.06.2022 | ||
SE | 01.06.2022 | ||
SI | 01.06.2022 | ||
SK | 01.06.2022 | ||
SM | 01.06.2022 | ||
IE | 22.07.2022 | ||
LU | 22.07.2022 | ||
BE | 31.07.2022 | ||
CH | 31.07.2022 | ||
LI | 31.07.2022 | ||
BG | 01.09.2022 | ||
NO | 01.09.2022 | ||
GR | 02.09.2022 | ||
IS | 01.10.2022 | ||
PT | 03.10.2022 | ||
Frühere [2024/18] | HU | 22.07.2016 | |
AL | 01.06.2022 | ||
AT | 01.06.2022 | ||
CZ | 01.06.2022 | ||
DK | 01.06.2022 | ||
EE | 01.06.2022 | ||
ES | 01.06.2022 | ||
FI | 01.06.2022 | ||
HR | 01.06.2022 | ||
IT | 01.06.2022 | ||
LT | 01.06.2022 | ||
LV | 01.06.2022 | ||
MC | 01.06.2022 | ||
NL | 01.06.2022 | ||
PL | 01.06.2022 | ||
RO | 01.06.2022 | ||
RS | 01.06.2022 | ||
SE | 01.06.2022 | ||
SI | 01.06.2022 | ||
SK | 01.06.2022 | ||
SM | 01.06.2022 | ||
IE | 22.07.2022 | ||
LU | 22.07.2022 | ||
BE | 31.07.2022 | ||
CH | 31.07.2022 | ||
LI | 31.07.2022 | ||
BG | 01.09.2022 | ||
NO | 01.09.2022 | ||
GR | 02.09.2022 | ||
IS | 01.10.2022 | ||
PT | 03.10.2022 | ||
Frühere [2024/11] | AL | 01.06.2022 | |
AT | 01.06.2022 | ||
CZ | 01.06.2022 | ||
DK | 01.06.2022 | ||
EE | 01.06.2022 | ||
ES | 01.06.2022 | ||
FI | 01.06.2022 | ||
HR | 01.06.2022 | ||
IT | 01.06.2022 | ||
LT | 01.06.2022 | ||
LV | 01.06.2022 | ||
MC | 01.06.2022 | ||
NL | 01.06.2022 | ||
PL | 01.06.2022 | ||
RO | 01.06.2022 | ||
RS | 01.06.2022 | ||
SE | 01.06.2022 | ||
SI | 01.06.2022 | ||
SK | 01.06.2022 | ||
SM | 01.06.2022 | ||
IE | 22.07.2022 | ||
LU | 22.07.2022 | ||
BE | 31.07.2022 | ||
CH | 31.07.2022 | ||
LI | 31.07.2022 | ||
BG | 01.09.2022 | ||
NO | 01.09.2022 | ||
GR | 02.09.2022 | ||
IS | 01.10.2022 | ||
PT | 03.10.2022 | ||
Frühere [2023/33] | AL | 01.06.2022 | |
AT | 01.06.2022 | ||
CZ | 01.06.2022 | ||
DK | 01.06.2022 | ||
EE | 01.06.2022 | ||
ES | 01.06.2022 | ||
FI | 01.06.2022 | ||
HR | 01.06.2022 | ||
LT | 01.06.2022 | ||
LV | 01.06.2022 | ||
MC | 01.06.2022 | ||
NL | 01.06.2022 | ||
PL | 01.06.2022 | ||
RO | 01.06.2022 | ||
RS | 01.06.2022 | ||
SE | 01.06.2022 | ||
SI | 01.06.2022 | ||
SK | 01.06.2022 | ||
SM | 01.06.2022 | ||
IE | 22.07.2022 | ||
LU | 22.07.2022 | ||
BE | 31.07.2022 | ||
CH | 31.07.2022 | ||
LI | 31.07.2022 | ||
BG | 01.09.2022 | ||
NO | 01.09.2022 | ||
GR | 02.09.2022 | ||
IS | 01.10.2022 | ||
PT | 03.10.2022 | ||
Frühere [2023/25] | AL | 01.06.2022 | |
AT | 01.06.2022 | ||
CZ | 01.06.2022 | ||
DK | 01.06.2022 | ||
EE | 01.06.2022 | ||
ES | 01.06.2022 | ||
FI | 01.06.2022 | ||
HR | 01.06.2022 | ||
LT | 01.06.2022 | ||
LV | 01.06.2022 | ||
MC | 01.06.2022 | ||
NL | 01.06.2022 | ||
PL | 01.06.2022 | ||
RO | 01.06.2022 | ||
RS | 01.06.2022 | ||
SE | 01.06.2022 | ||
SI | 01.06.2022 | ||
SK | 01.06.2022 | ||
SM | 01.06.2022 | ||
LU | 22.07.2022 | ||
BE | 31.07.2022 | ||
CH | 31.07.2022 | ||
LI | 31.07.2022 | ||
BG | 01.09.2022 | ||
NO | 01.09.2022 | ||
GR | 02.09.2022 | ||
IS | 01.10.2022 | ||
PT | 03.10.2022 | ||
Frühere [2023/21] | AL | 01.06.2022 | |
AT | 01.06.2022 | ||
CZ | 01.06.2022 | ||
DK | 01.06.2022 | ||
EE | 01.06.2022 | ||
ES | 01.06.2022 | ||
FI | 01.06.2022 | ||
HR | 01.06.2022 | ||
LT | 01.06.2022 | ||
LV | 01.06.2022 | ||
MC | 01.06.2022 | ||
NL | 01.06.2022 | ||
PL | 01.06.2022 | ||
RO | 01.06.2022 | ||
RS | 01.06.2022 | ||
SE | 01.06.2022 | ||
SK | 01.06.2022 | ||
SM | 01.06.2022 | ||
LU | 22.07.2022 | ||
CH | 31.07.2022 | ||
LI | 31.07.2022 | ||
BG | 01.09.2022 | ||
NO | 01.09.2022 | ||
GR | 02.09.2022 | ||
IS | 01.10.2022 | ||
PT | 03.10.2022 | ||
Frühere [2023/17] | AL | 01.06.2022 | |
AT | 01.06.2022 | ||
CZ | 01.06.2022 | ||
EE | 01.06.2022 | ||
ES | 01.06.2022 | ||
FI | 01.06.2022 | ||
HR | 01.06.2022 | ||
LT | 01.06.2022 | ||
LV | 01.06.2022 | ||
MC | 01.06.2022 | ||
NL | 01.06.2022 | ||
PL | 01.06.2022 | ||
RO | 01.06.2022 | ||
RS | 01.06.2022 | ||
SE | 01.06.2022 | ||
SK | 01.06.2022 | ||
SM | 01.06.2022 | ||
BG | 01.09.2022 | ||
NO | 01.09.2022 | ||
GR | 02.09.2022 | ||
IS | 01.10.2022 | ||
PT | 03.10.2022 | ||
Frühere [2023/12] | AT | 01.06.2022 | |
CZ | 01.06.2022 | ||
EE | 01.06.2022 | ||
ES | 01.06.2022 | ||
FI | 01.06.2022 | ||
HR | 01.06.2022 | ||
LT | 01.06.2022 | ||
LV | 01.06.2022 | ||
MC | 01.06.2022 | ||
NL | 01.06.2022 | ||
PL | 01.06.2022 | ||
RO | 01.06.2022 | ||
RS | 01.06.2022 | ||
SE | 01.06.2022 | ||
SK | 01.06.2022 | ||
SM | 01.06.2022 | ||
BG | 01.09.2022 | ||
NO | 01.09.2022 | ||
GR | 02.09.2022 | ||
IS | 01.10.2022 | ||
PT | 03.10.2022 | ||
Frühere [2023/11] | AT | 01.06.2022 | |
CZ | 01.06.2022 | ||
EE | 01.06.2022 | ||
ES | 01.06.2022 | ||
FI | 01.06.2022 | ||
HR | 01.06.2022 | ||
LT | 01.06.2022 | ||
LV | 01.06.2022 | ||
MC | 01.06.2022 | ||
NL | 01.06.2022 | ||
PL | 01.06.2022 | ||
RO | 01.06.2022 | ||
RS | 01.06.2022 | ||
SE | 01.06.2022 | ||
SK | 01.06.2022 | ||
SM | 01.06.2022 | ||
BG | 01.09.2022 | ||
NO | 01.09.2022 | ||
GR | 02.09.2022 | ||
PT | 03.10.2022 | ||
Frühere [2023/09] | AT | 01.06.2022 | |
CZ | 01.06.2022 | ||
EE | 01.06.2022 | ||
ES | 01.06.2022 | ||
FI | 01.06.2022 | ||
HR | 01.06.2022 | ||
LT | 01.06.2022 | ||
LV | 01.06.2022 | ||
NL | 01.06.2022 | ||
PL | 01.06.2022 | ||
RO | 01.06.2022 | ||
RS | 01.06.2022 | ||
SE | 01.06.2022 | ||
SK | 01.06.2022 | ||
SM | 01.06.2022 | ||
BG | 01.09.2022 | ||
NO | 01.09.2022 | ||
GR | 02.09.2022 | ||
PT | 03.10.2022 | ||
Frühere [2023/07] | AT | 01.06.2022 | |
ES | 01.06.2022 | ||
FI | 01.06.2022 | ||
HR | 01.06.2022 | ||
LT | 01.06.2022 | ||
LV | 01.06.2022 | ||
NL | 01.06.2022 | ||
PL | 01.06.2022 | ||
RS | 01.06.2022 | ||
SE | 01.06.2022 | ||
BG | 01.09.2022 | ||
NO | 01.09.2022 | ||
GR | 02.09.2022 | ||
Frühere [2023/02] | ES | 01.06.2022 | |
FI | 01.06.2022 | ||
HR | 01.06.2022 | ||
LT | 01.06.2022 | ||
LV | 01.06.2022 | ||
NL | 01.06.2022 | ||
PL | 01.06.2022 | ||
RS | 01.06.2022 | ||
SE | 01.06.2022 | ||
BG | 01.09.2022 | ||
NO | 01.09.2022 | ||
GR | 02.09.2022 | ||
Frühere [2022/50] | ES | 01.06.2022 | |
FI | 01.06.2022 | ||
HR | 01.06.2022 | ||
LT | 01.06.2022 | ||
LV | 01.06.2022 | ||
PL | 01.06.2022 | ||
RS | 01.06.2022 | ||
SE | 01.06.2022 | ||
BG | 01.09.2022 | ||
NO | 01.09.2022 | ||
GR | 02.09.2022 | ||
Frühere [2022/49] | ES | 01.06.2022 | |
FI | 01.06.2022 | ||
HR | 01.06.2022 | ||
LT | 01.06.2022 | ||
LV | 01.06.2022 | ||
SE | 01.06.2022 | ||
BG | 01.09.2022 | ||
NO | 01.09.2022 | ||
GR | 02.09.2022 | ||
Frühere [2022/47] | ES | 01.06.2022 | |
FI | 01.06.2022 | ||
LT | 01.06.2022 | ||
SE | 01.06.2022 | ||
NO | 01.09.2022 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]EP0925936 (LEXMARK INT INC [US]) [A] 1-15 * paragraph [0003] - paragraph [0004] * * paragraph [0022] - paragraph [0024] *; | [XI]WO2004044816 (OBJET GEOMETRIES LTD [IL], et al) [X] 1-3,5-8,10,12-15 * paragraph [0019] - paragraph [0023] * * paragraph [0027] * * paragraph [0030] - paragraph [0032] * * paragraph [0035] - paragraph [0037] * * figure 2 * * abstract * [I] 4,9,11; | [A]US2013089642 (LIPSON HOD [US], et al) [A] 1-15 * paragraph [0136] * * paragraph [0015] * * paragraph [0163] - paragraph [0164] * * paragraph [0179] - paragraph [0180] * * paragraph [0183] * * paragraph [0286] * * paragraph [0293] * * paragraph [0176] * * figure 10 *; | [A]US2014117575 (KEMPERLE ALJOSA [US], et al) [A] 1-15 * paragraph [0063] * * paragraph [0033] ** paragraph [0045] * | Internationale Recherche | [X]WO2004044816 (OBJET GEOMETRIES LTD [IL], et al) [X] 1-15 * , abstract, fig. 2, paragraphs [0019] - [0023], [0025], [0027], [0030] - [0032], [0034] - [0036], [0048] *; | [A]US2005079128 (DEVOS JOHN A [US], et al) [A] 1-15; | [A]US2015089751 (LANDA BENZION [IL], et al)[A] 1-15 | Prüfung | EP0925936 | vom Anmelder | WO2004044816 |