EP3416242 - FREQUENZSELEKTIVE OBERFLÄCHE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 03.04.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 24.04.2020 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 08.12.2019 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 16.11.2018 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 14.04.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 08.07.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 10.08.2022 [2022/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Huawei Technologies Co., Ltd. Huawei Administration Building Bantian Longgang District Shenzhen, Guangdong 518129 / CN | [2018/51] | Erfinder | 01 /
LUO, Xin Huawei Administration Building Bantian Longgang District Shenzhen Guangdong 518129 / CN | 02 /
CHEN, Yi Huawei Administration Building Bantian Longgang District Shenzhen Guangdong 518129 / CN | 03 /
LI, Kun Huawei Administration Building Bantian Longgang District Shenzhen Guangdong 518129 / CN | [2018/51] | Vertreter | Thun, Clemens Mitscherlich PartmbB Patent- und Rechtsanwälte Karlstraße 7 80333 München / DE | [N/P] |
Frühere [2018/51] | Thun, Clemens Mitscherlich PartmbB Patent- und Rechtsanwälte Sonnenstraße 33 80331 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 16918169.0 | 09.10.2016 | [2018/51] | WO2016CN101596 | Anmeldesprache | ZH | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2018064836 | Datum: | 12.04.2018 | Sprache: | ZH | [2018/15] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3416242 | Datum: | 19.12.2018 | Sprache: | EN | [2018/51] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3416242 | Datum: | 27.05.2020 | Sprache: | EN | [2020/22] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | CN | 12.04.2018 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 20.03.2019 | Klassifikation | IPC: | H01Q17/00, H01Q15/00, H01Q15/16 | [2019/16] | CPC: |
H01Q15/0013 (EP,US);
H01Q15/148 (US);
H01Q15/16 (EP,US);
H01Q17/00 (EP,US);
H01Q19/10 (US);
H01Q5/50 (US)
|
Frühere IPC [2018/51] | H01Q17/00 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/51] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | FREQUENZSELEKTIVE OBERFLÄCHE | [2018/51] | Englisch: | FREQUENCY SELECTIVE SURFACE | [2018/51] | Französisch: | SURFACE SÉLECTIVE EN FRÉQUENCE | [2018/51] | Eintritt in die regionale Phase | 14.09.2018 | Übersetzung eingereicht | 14.09.2018 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 14.09.2018 | Recherchengebühr entrichtet | 14.09.2018 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 14.09.2018 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | gelöscht | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 14.09.2018 | Prüfungsantrag gestellt [2018/51] | 27.09.2019 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 09.12.2019 | Ankündigung der Patenterteilung | 15.03.2020 | Erteilungsgebühr entrichtet | 15.03.2020 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 20.04.2020 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 02.03.2021 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2021/18] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 14.09.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 24.10.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 09.10.2016 | AL | 27.05.2020 | AT | 27.05.2020 | CY | 27.05.2020 | CZ | 27.05.2020 | DK | 27.05.2020 | EE | 27.05.2020 | ES | 27.05.2020 | FI | 27.05.2020 | HR | 27.05.2020 | IT | 27.05.2020 | LT | 27.05.2020 | LV | 27.05.2020 | MC | 27.05.2020 | MK | 27.05.2020 | MT | 27.05.2020 | NL | 27.05.2020 | PL | 27.05.2020 | RO | 27.05.2020 | RS | 27.05.2020 | SE | 27.05.2020 | SI | 27.05.2020 | SK | 27.05.2020 | SM | 27.05.2020 | TR | 27.05.2020 | BG | 27.08.2020 | NO | 27.08.2020 | GR | 28.08.2020 | IS | 27.09.2020 | PT | 28.09.2020 | IE | 09.10.2020 | LU | 09.10.2020 | BE | 31.10.2020 | CH | 31.10.2020 | LI | 31.10.2020 | [2022/32] |
Frühere [2022/27] | HU | 09.10.2016 | |
AL | 27.05.2020 | ||
AT | 27.05.2020 | ||
CY | 27.05.2020 | ||
CZ | 27.05.2020 | ||
DK | 27.05.2020 | ||
EE | 27.05.2020 | ||
ES | 27.05.2020 | ||
FI | 27.05.2020 | ||
HR | 27.05.2020 | ||
IT | 27.05.2020 | ||
LT | 27.05.2020 | ||
LV | 27.05.2020 | ||
MC | 27.05.2020 | ||
MT | 27.05.2020 | ||
NL | 27.05.2020 | ||
PL | 27.05.2020 | ||
RO | 27.05.2020 | ||
RS | 27.05.2020 | ||
SE | 27.05.2020 | ||
SI | 27.05.2020 | ||
SK | 27.05.2020 | ||
SM | 27.05.2020 | ||
TR | 27.05.2020 | ||
BG | 27.08.2020 | ||
NO | 27.08.2020 | ||
GR | 28.08.2020 | ||
IS | 27.09.2020 | ||
PT | 28.09.2020 | ||
IE | 09.10.2020 | ||
LU | 09.10.2020 | ||
BE | 31.10.2020 | ||
CH | 31.10.2020 | ||
LI | 31.10.2020 | ||
Frühere [2021/46] | AL | 27.05.2020 | |
AT | 27.05.2020 | ||
CZ | 27.05.2020 | ||
DK | 27.05.2020 | ||
EE | 27.05.2020 | ||
ES | 27.05.2020 | ||
FI | 27.05.2020 | ||
HR | 27.05.2020 | ||
IT | 27.05.2020 | ||
LT | 27.05.2020 | ||
LV | 27.05.2020 | ||
MC | 27.05.2020 | ||
NL | 27.05.2020 | ||
PL | 27.05.2020 | ||
RO | 27.05.2020 | ||
RS | 27.05.2020 | ||
SE | 27.05.2020 | ||
SI | 27.05.2020 | ||
SK | 27.05.2020 | ||
SM | 27.05.2020 | ||
BG | 27.08.2020 | ||
NO | 27.08.2020 | ||
GR | 28.08.2020 | ||
IS | 27.09.2020 | ||
PT | 28.09.2020 | ||
IE | 09.10.2020 | ||
LU | 09.10.2020 | ||
BE | 31.10.2020 | ||
CH | 31.10.2020 | ||
LI | 31.10.2020 | ||
Frühere [2021/37] | AL | 27.05.2020 | |
AT | 27.05.2020 | ||
CZ | 27.05.2020 | ||
DK | 27.05.2020 | ||
EE | 27.05.2020 | ||
ES | 27.05.2020 | ||
FI | 27.05.2020 | ||
HR | 27.05.2020 | ||
IT | 27.05.2020 | ||
LT | 27.05.2020 | ||
LV | 27.05.2020 | ||
MC | 27.05.2020 | ||
NL | 27.05.2020 | ||
PL | 27.05.2020 | ||
RO | 27.05.2020 | ||
RS | 27.05.2020 | ||
SE | 27.05.2020 | ||
SI | 27.05.2020 | ||
SK | 27.05.2020 | ||
SM | 27.05.2020 | ||
BG | 27.08.2020 | ||
NO | 27.08.2020 | ||
GR | 28.08.2020 | ||
IS | 27.09.2020 | ||
PT | 28.09.2020 | ||
LU | 09.10.2020 | ||
BE | 31.10.2020 | ||
CH | 31.10.2020 | ||
LI | 31.10.2020 | ||
Frühere [2021/36] | AL | 27.05.2020 | |
AT | 27.05.2020 | ||
CZ | 27.05.2020 | ||
DK | 27.05.2020 | ||
EE | 27.05.2020 | ||
ES | 27.05.2020 | ||
FI | 27.05.2020 | ||
HR | 27.05.2020 | ||
IT | 27.05.2020 | ||
LT | 27.05.2020 | ||
LV | 27.05.2020 | ||
MC | 27.05.2020 | ||
NL | 27.05.2020 | ||
PL | 27.05.2020 | ||
RO | 27.05.2020 | ||
RS | 27.05.2020 | ||
SE | 27.05.2020 | ||
SI | 27.05.2020 | ||
SK | 27.05.2020 | ||
SM | 27.05.2020 | ||
BG | 27.08.2020 | ||
NO | 27.08.2020 | ||
GR | 28.08.2020 | ||
IS | 27.09.2020 | ||
PT | 28.09.2020 | ||
LU | 09.10.2020 | ||
BE | 31.10.2020 | ||
Frühere [2021/31] | AL | 27.05.2020 | |
AT | 27.05.2020 | ||
CZ | 27.05.2020 | ||
DK | 27.05.2020 | ||
EE | 27.05.2020 | ||
ES | 27.05.2020 | ||
FI | 27.05.2020 | ||
HR | 27.05.2020 | ||
IT | 27.05.2020 | ||
LT | 27.05.2020 | ||
LV | 27.05.2020 | ||
MC | 27.05.2020 | ||
NL | 27.05.2020 | ||
PL | 27.05.2020 | ||
RO | 27.05.2020 | ||
RS | 27.05.2020 | ||
SE | 27.05.2020 | ||
SI | 27.05.2020 | ||
SK | 27.05.2020 | ||
SM | 27.05.2020 | ||
BG | 27.08.2020 | ||
NO | 27.08.2020 | ||
GR | 28.08.2020 | ||
IS | 27.09.2020 | ||
PT | 28.09.2020 | ||
LU | 09.10.2020 | ||
Frühere [2021/24] | AL | 27.05.2020 | |
AT | 27.05.2020 | ||
CZ | 27.05.2020 | ||
DK | 27.05.2020 | ||
EE | 27.05.2020 | ||
ES | 27.05.2020 | ||
FI | 27.05.2020 | ||
HR | 27.05.2020 | ||
IT | 27.05.2020 | ||
LT | 27.05.2020 | ||
LV | 27.05.2020 | ||
NL | 27.05.2020 | ||
PL | 27.05.2020 | ||
RO | 27.05.2020 | ||
RS | 27.05.2020 | ||
SE | 27.05.2020 | ||
SI | 27.05.2020 | ||
SK | 27.05.2020 | ||
SM | 27.05.2020 | ||
BG | 27.08.2020 | ||
NO | 27.08.2020 | ||
GR | 28.08.2020 | ||
IS | 27.09.2020 | ||
PT | 28.09.2020 | ||
Frühere [2021/10] | AL | 27.05.2020 | |
AT | 27.05.2020 | ||
CZ | 27.05.2020 | ||
DK | 27.05.2020 | ||
EE | 27.05.2020 | ||
ES | 27.05.2020 | ||
FI | 27.05.2020 | ||
HR | 27.05.2020 | ||
IT | 27.05.2020 | ||
LT | 27.05.2020 | ||
LV | 27.05.2020 | ||
NL | 27.05.2020 | ||
PL | 27.05.2020 | ||
RO | 27.05.2020 | ||
RS | 27.05.2020 | ||
SE | 27.05.2020 | ||
SK | 27.05.2020 | ||
SM | 27.05.2020 | ||
BG | 27.08.2020 | ||
NO | 27.08.2020 | ||
GR | 28.08.2020 | ||
IS | 27.09.2020 | ||
PT | 28.09.2020 | ||
Frühere [2021/09] | AL | 27.05.2020 | |
AT | 27.05.2020 | ||
CZ | 27.05.2020 | ||
DK | 27.05.2020 | ||
EE | 27.05.2020 | ||
ES | 27.05.2020 | ||
FI | 27.05.2020 | ||
HR | 27.05.2020 | ||
IT | 27.05.2020 | ||
LT | 27.05.2020 | ||
LV | 27.05.2020 | ||
NL | 27.05.2020 | ||
RO | 27.05.2020 | ||
RS | 27.05.2020 | ||
SE | 27.05.2020 | ||
SM | 27.05.2020 | ||
BG | 27.08.2020 | ||
NO | 27.08.2020 | ||
GR | 28.08.2020 | ||
IS | 27.09.2020 | ||
PT | 28.09.2020 | ||
Frühere [2021/08] | AL | 27.05.2020 | |
DK | 27.05.2020 | ||
ES | 27.05.2020 | ||
FI | 27.05.2020 | ||
HR | 27.05.2020 | ||
LT | 27.05.2020 | ||
LV | 27.05.2020 | ||
NL | 27.05.2020 | ||
RO | 27.05.2020 | ||
RS | 27.05.2020 | ||
SE | 27.05.2020 | ||
SM | 27.05.2020 | ||
BG | 27.08.2020 | ||
NO | 27.08.2020 | ||
GR | 28.08.2020 | ||
IS | 27.09.2020 | ||
PT | 28.09.2020 | ||
Frühere [2021/04] | AL | 27.05.2020 | |
FI | 27.05.2020 | ||
HR | 27.05.2020 | ||
LT | 27.05.2020 | ||
LV | 27.05.2020 | ||
NL | 27.05.2020 | ||
RS | 27.05.2020 | ||
SE | 27.05.2020 | ||
BG | 27.08.2020 | ||
NO | 27.08.2020 | ||
GR | 28.08.2020 | ||
IS | 27.09.2020 | ||
PT | 28.09.2020 | ||
Frühere [2021/01] | FI | 27.05.2020 | |
HR | 27.05.2020 | ||
LT | 27.05.2020 | ||
LV | 27.05.2020 | ||
RS | 27.05.2020 | ||
SE | 27.05.2020 | ||
BG | 27.08.2020 | ||
NO | 27.08.2020 | ||
GR | 28.08.2020 | ||
IS | 27.09.2020 | ||
PT | 28.09.2020 | ||
Frühere [2020/51] | FI | 27.05.2020 | |
HR | 27.05.2020 | ||
LT | 27.05.2020 | ||
LV | 27.05.2020 | ||
RS | 27.05.2020 | ||
SE | 27.05.2020 | ||
NO | 27.08.2020 | ||
GR | 28.08.2020 | ||
IS | 27.09.2020 | ||
PT | 28.09.2020 | ||
Frühere [2020/50] | FI | 27.05.2020 | |
HR | 27.05.2020 | ||
LT | 27.05.2020 | ||
LV | 27.05.2020 | ||
SE | 27.05.2020 | ||
NO | 27.08.2020 | ||
GR | 28.08.2020 | ||
IS | 27.09.2020 | ||
PT | 28.09.2020 | ||
Frühere [2020/48] | FI | 27.05.2020 | |
LT | 27.05.2020 | ||
SE | 27.05.2020 | ||
NO | 27.08.2020 | ||
IS | 27.09.2020 | ||
PT | 28.09.2020 | ||
Frühere [2020/47] | LT | 27.05.2020 | |
NO | 27.08.2020 | ||
IS | 27.09.2020 | ||
Frühere [2020/46] | IS | 27.09.2020 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [YA]US5373302 (WU TE-KAO [US]) [Y] 8-10 * column 3 * * figure 1 * [A] 11,12; | [IAY] - MIN-JIE HUANG ET AL, "A New Type of Combined Element Multiband Frequency Selective Surface", IEEE TRANSACTIONS ON ANTENNAS AND PROPAGATION, IEEE SERVICE CENTER, PISCATAWAY, NJ, US, (20090601), vol. 57, no. 6, ISSN 0018-926X, pages 1798 - 1803, XP011261749 [I] 1-3,6 * Section I, III, and IV * * figure 9a * [A] 4,5,7,11,12 [Y] 8-10 | [A] - HUANQING WANG ET AL, "The Design of Multi-bandpass FSS", 2015 IEEE 12TH INTL CONF ON UBIQUITOUS INTELLIGENCE AND COMPUTING AND 2015 IEEE 12TH INTL CONF ON AUTONOMIC AND TRUSTED COMPUTING AND 2015 IEEE 15TH INTL CONF ON SCALABLE COMPUTING AND COMMUNICATIONS AND ITS ASSOCIATED WORKSHOPS (UIC-ATC-SCALCOM), (20150801), doi:10.1109/UIC-ATC-ScalCom-CBDCom-IoP.2015.289, ISBN 978-1-4673-7211-4, pages 1591 - 1596, XP055568320 [A] 1-12 * abstract * * Section I, II, and III * * figures 2.3, 2.5, 3.1 * DOI: http://dx.doi.org/10.1109/UIC-ATC-ScalCom-CBDCom-IoP.2015.289 | [A] - J.P. GIANVITTORIO ET AL, "Self-similar prefractal frequency selective surfaces for multiband and dual-polarized applications", IEEE TRANSACTIONS ON ANTENNAS AND PROPAGATION., US, (20031101), vol. 51, no. 11, doi:10.1109/TAP.2003.818791, ISSN 0018-926X, pages 3088 - 3096, XP055568574 [A] 1-12 * Section I and II * * figures 1, 5, 6 * DOI: http://dx.doi.org/10.1109/TAP.2003.818791 | [A] - PAYNE KOMLAN ET AL, "Highly-selective miniaturized first-order low-profile dual-band frequency selective surface", 2016 IEEE INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ANTENNAS AND PROPAGATION (APSURSI), IEEE, (20160626), doi:10.1109/APS.2016.7696186, pages 955 - 956, XP032984368 [A] 1-12 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1109/APS.2016.7696186 | [A] - FALLAHI A ET AL, "Analysis of multilayer frequency selective surfaces on periodic and anisotropic substrates", METAMATERIALS, ELSEVIER BV, NL, vol. 3, no. 2, doi:10.1016/J.METMAT.2009.04.001, ISSN 1873-1988, (20091001), pages 63 - 74, (20090503), XP026690970 [A] 1-12 * abstract * * figures 1, 4 * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.metmat.2009.04.001 |