EP3547755 - UMSCHALTVERFAHREN, ENDGERÄTEVORRICHTUNG UND NETZWERKVORRICHTUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 30.06.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 22.07.2022 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 19.04.2022 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 26.02.2021 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 30.08.2019 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 23.06.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 13.09.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MT | veröffentlicht am 16.10.2024 [2024/42] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Huawei Technologies Co., Ltd. Huawei Administration Building Bantian Longgang District Shenzhen, Guangdong 518129 / CN | [2019/40] | Erfinder | 01 /
WANG, Hong Huawei Administration Building Bantian Longgang District Shenzhen Guangdong 518129 / CN | 02 /
QUAN, Wei Huawei Administration Building Bantian Longgang District Shenzhen Guangdong 518129 / CN | 03 /
ZHANG, Jian Huawei Administration Building Bantian Longgang District Shenzhen Guangdong 518129 / CN | [2019/40] | Vertreter | Maiwald GmbH Elisenhof Elisenstraße 3 80335 München / DE | [N/P] |
Frühere [2019/40] | Maiwald Patent- und Rechtsanwaltsgesellschaft mbH Elisenhof Elisenstraße 3 80335 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 16923977.9 | 14.12.2016 | [2019/40] | WO2016CN109963 | Anmeldesprache | ZH | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2018107403 | Datum: | 21.06.2018 | Sprache: | ZH | [2018/25] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3547755 | Datum: | 02.10.2019 | Sprache: | EN | [2019/40] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3547755 | Datum: | 24.08.2022 | Sprache: | EN | [2022/34] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | CN | 21.06.2018 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 17.10.2019 | Klassifikation | IPC: | H04W36/00, // H04W8/00 | [2019/47] | CPC: |
H04W36/0009 (EP,US);
H04W36/00692 (EP,US);
H04W36/08 (EP,US);
H04W8/005 (EP,US)
|
Frühere IPC [2019/40] | H04W36/08, H04W36/18 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/40] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | UMSCHALTVERFAHREN, ENDGERÄTEVORRICHTUNG UND NETZWERKVORRICHTUNG | [2019/40] | Englisch: | SWITCHING METHOD, TERMINAL DEVICE AND NETWORK DEVICE | [2019/40] | Französisch: | PROCÉDÉ DE COMMUTATION, DISPOSITIF TERMINAL, ET DISPOSITIF DE RÉSEAU | [2019/40] | Eintritt in die regionale Phase | 27.06.2019 | Übersetzung eingereicht | 27.06.2019 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 27.06.2019 | Recherchengebühr entrichtet | 27.06.2019 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 27.06.2019 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 27.06.2019 | Prüfungsantrag gestellt [2019/40] | 06.05.2020 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 25.02.2021 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 17.05.2021 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 20.04.2022 | Ankündigung der Patenterteilung | 13.07.2022 | Erteilungsgebühr entrichtet | 13.07.2022 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 18.07.2022 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 25.05.2023 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2023/31] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.06.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 23.12.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 28.12.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 29.12.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 14.12.2016 | AL | 24.08.2022 | AT | 24.08.2022 | BG | 24.08.2022 | CY | 24.08.2022 | CZ | 24.08.2022 | DK | 24.08.2022 | EE | 24.08.2022 | ES | 24.08.2022 | FI | 24.08.2022 | HR | 24.08.2022 | IT | 24.08.2022 | LT | 24.08.2022 | LV | 24.08.2022 | MC | 24.08.2022 | MK | 24.08.2022 | MT | 24.08.2022 | NL | 24.08.2022 | PL | 24.08.2022 | RO | 24.08.2022 | RS | 24.08.2022 | SE | 24.08.2022 | SI | 24.08.2022 | SK | 24.08.2022 | SM | 24.08.2022 | NO | 24.11.2022 | GR | 25.11.2022 | IE | 14.12.2022 | LU | 14.12.2022 | IS | 24.12.2022 | PT | 26.12.2022 | BE | 31.12.2022 | CH | 31.12.2022 | FR | 31.12.2022 | LI | 31.12.2022 | [2024/42] |
Frühere [2024/34] | HU | 14.12.2016 | |
AL | 24.08.2022 | ||
AT | 24.08.2022 | ||
BG | 24.08.2022 | ||
CY | 24.08.2022 | ||
CZ | 24.08.2022 | ||
DK | 24.08.2022 | ||
EE | 24.08.2022 | ||
ES | 24.08.2022 | ||
FI | 24.08.2022 | ||
HR | 24.08.2022 | ||
IT | 24.08.2022 | ||
LT | 24.08.2022 | ||
LV | 24.08.2022 | ||
MC | 24.08.2022 | ||
MK | 24.08.2022 | ||
NL | 24.08.2022 | ||
PL | 24.08.2022 | ||
RO | 24.08.2022 | ||
RS | 24.08.2022 | ||
SE | 24.08.2022 | ||
SI | 24.08.2022 | ||
SK | 24.08.2022 | ||
SM | 24.08.2022 | ||
NO | 24.11.2022 | ||
GR | 25.11.2022 | ||
IE | 14.12.2022 | ||
LU | 14.12.2022 | ||
IS | 24.12.2022 | ||
PT | 26.12.2022 | ||
BE | 31.12.2022 | ||
CH | 31.12.2022 | ||
FR | 31.12.2022 | ||
LI | 31.12.2022 | ||
Frühere [2024/29] | HU | 14.12.2016 | |
AL | 24.08.2022 | ||
AT | 24.08.2022 | ||
CY | 24.08.2022 | ||
CZ | 24.08.2022 | ||
DK | 24.08.2022 | ||
EE | 24.08.2022 | ||
ES | 24.08.2022 | ||
FI | 24.08.2022 | ||
HR | 24.08.2022 | ||
IT | 24.08.2022 | ||
LT | 24.08.2022 | ||
LV | 24.08.2022 | ||
MC | 24.08.2022 | ||
MK | 24.08.2022 | ||
NL | 24.08.2022 | ||
PL | 24.08.2022 | ||
RO | 24.08.2022 | ||
RS | 24.08.2022 | ||
SE | 24.08.2022 | ||
SI | 24.08.2022 | ||
SK | 24.08.2022 | ||
SM | 24.08.2022 | ||
NO | 24.11.2022 | ||
GR | 25.11.2022 | ||
IE | 14.12.2022 | ||
LU | 14.12.2022 | ||
IS | 24.12.2022 | ||
PT | 26.12.2022 | ||
BE | 31.12.2022 | ||
CH | 31.12.2022 | ||
FR | 31.12.2022 | ||
LI | 31.12.2022 | ||
Frühere [2024/27] | HU | 14.12.2016 | |
AL | 24.08.2022 | ||
AT | 24.08.2022 | ||
CY | 24.08.2022 | ||
CZ | 24.08.2022 | ||
DK | 24.08.2022 | ||
EE | 24.08.2022 | ||
ES | 24.08.2022 | ||
FI | 24.08.2022 | ||
HR | 24.08.2022 | ||
IT | 24.08.2022 | ||
LT | 24.08.2022 | ||
LV | 24.08.2022 | ||
MK | 24.08.2022 | ||
NL | 24.08.2022 | ||
PL | 24.08.2022 | ||
RO | 24.08.2022 | ||
RS | 24.08.2022 | ||
SE | 24.08.2022 | ||
SI | 24.08.2022 | ||
SK | 24.08.2022 | ||
SM | 24.08.2022 | ||
NO | 24.11.2022 | ||
GR | 25.11.2022 | ||
IE | 14.12.2022 | ||
LU | 14.12.2022 | ||
IS | 24.12.2022 | ||
PT | 26.12.2022 | ||
BE | 31.12.2022 | ||
CH | 31.12.2022 | ||
FR | 31.12.2022 | ||
LI | 31.12.2022 | ||
Frühere [2024/26] | HU | 14.12.2016 | |
AL | 24.08.2022 | ||
AT | 24.08.2022 | ||
CY | 24.08.2022 | ||
CZ | 24.08.2022 | ||
DK | 24.08.2022 | ||
EE | 24.08.2022 | ||
ES | 24.08.2022 | ||
FI | 24.08.2022 | ||
HR | 24.08.2022 | ||
IT | 24.08.2022 | ||
LT | 24.08.2022 | ||
LV | 24.08.2022 | ||
NL | 24.08.2022 | ||
PL | 24.08.2022 | ||
RO | 24.08.2022 | ||
RS | 24.08.2022 | ||
SE | 24.08.2022 | ||
SI | 24.08.2022 | ||
SK | 24.08.2022 | ||
SM | 24.08.2022 | ||
NO | 24.11.2022 | ||
GR | 25.11.2022 | ||
IE | 14.12.2022 | ||
LU | 14.12.2022 | ||
IS | 24.12.2022 | ||
PT | 26.12.2022 | ||
BE | 31.12.2022 | ||
CH | 31.12.2022 | ||
FR | 31.12.2022 | ||
LI | 31.12.2022 | ||
Frühere [2024/21] | HU | 14.12.2016 | |
AL | 24.08.2022 | ||
AT | 24.08.2022 | ||
CY | 24.08.2022 | ||
CZ | 24.08.2022 | ||
DK | 24.08.2022 | ||
EE | 24.08.2022 | ||
ES | 24.08.2022 | ||
FI | 24.08.2022 | ||
HR | 24.08.2022 | ||
LT | 24.08.2022 | ||
LV | 24.08.2022 | ||
NL | 24.08.2022 | ||
PL | 24.08.2022 | ||
RO | 24.08.2022 | ||
RS | 24.08.2022 | ||
SE | 24.08.2022 | ||
SI | 24.08.2022 | ||
SK | 24.08.2022 | ||
SM | 24.08.2022 | ||
NO | 24.11.2022 | ||
GR | 25.11.2022 | ||
IE | 14.12.2022 | ||
LU | 14.12.2022 | ||
IS | 24.12.2022 | ||
PT | 26.12.2022 | ||
BE | 31.12.2022 | ||
CH | 31.12.2022 | ||
FR | 31.12.2022 | ||
LI | 31.12.2022 | ||
Frühere [2024/18] | HU | 14.12.2016 | |
AL | 24.08.2022 | ||
AT | 24.08.2022 | ||
CZ | 24.08.2022 | ||
DK | 24.08.2022 | ||
EE | 24.08.2022 | ||
ES | 24.08.2022 | ||
FI | 24.08.2022 | ||
HR | 24.08.2022 | ||
LT | 24.08.2022 | ||
LV | 24.08.2022 | ||
NL | 24.08.2022 | ||
PL | 24.08.2022 | ||
RO | 24.08.2022 | ||
RS | 24.08.2022 | ||
SE | 24.08.2022 | ||
SI | 24.08.2022 | ||
SK | 24.08.2022 | ||
SM | 24.08.2022 | ||
NO | 24.11.2022 | ||
GR | 25.11.2022 | ||
IE | 14.12.2022 | ||
LU | 14.12.2022 | ||
IS | 24.12.2022 | ||
PT | 26.12.2022 | ||
BE | 31.12.2022 | ||
CH | 31.12.2022 | ||
FR | 31.12.2022 | ||
LI | 31.12.2022 | ||
Frühere [2023/52] | AL | 24.08.2022 | |
AT | 24.08.2022 | ||
CZ | 24.08.2022 | ||
DK | 24.08.2022 | ||
EE | 24.08.2022 | ||
ES | 24.08.2022 | ||
FI | 24.08.2022 | ||
HR | 24.08.2022 | ||
LT | 24.08.2022 | ||
LV | 24.08.2022 | ||
NL | 24.08.2022 | ||
PL | 24.08.2022 | ||
RO | 24.08.2022 | ||
RS | 24.08.2022 | ||
SE | 24.08.2022 | ||
SI | 24.08.2022 | ||
SK | 24.08.2022 | ||
SM | 24.08.2022 | ||
NO | 24.11.2022 | ||
GR | 25.11.2022 | ||
IE | 14.12.2022 | ||
LU | 14.12.2022 | ||
IS | 24.12.2022 | ||
PT | 26.12.2022 | ||
BE | 31.12.2022 | ||
CH | 31.12.2022 | ||
FR | 31.12.2022 | ||
LI | 31.12.2022 | ||
Frühere [2023/49] | AL | 24.08.2022 | |
AT | 24.08.2022 | ||
CZ | 24.08.2022 | ||
DK | 24.08.2022 | ||
EE | 24.08.2022 | ||
ES | 24.08.2022 | ||
FI | 24.08.2022 | ||
HR | 24.08.2022 | ||
LT | 24.08.2022 | ||
LV | 24.08.2022 | ||
NL | 24.08.2022 | ||
PL | 24.08.2022 | ||
RO | 24.08.2022 | ||
RS | 24.08.2022 | ||
SE | 24.08.2022 | ||
SI | 24.08.2022 | ||
SK | 24.08.2022 | ||
SM | 24.08.2022 | ||
NO | 24.11.2022 | ||
GR | 25.11.2022 | ||
IE | 14.12.2022 | ||
LU | 14.12.2022 | ||
IS | 24.12.2022 | ||
PT | 26.12.2022 | ||
BE | 31.12.2022 | ||
CH | 31.12.2022 | ||
LI | 31.12.2022 | ||
Frühere [2023/48] | AL | 24.08.2022 | |
AT | 24.08.2022 | ||
CZ | 24.08.2022 | ||
DK | 24.08.2022 | ||
EE | 24.08.2022 | ||
ES | 24.08.2022 | ||
FI | 24.08.2022 | ||
HR | 24.08.2022 | ||
LT | 24.08.2022 | ||
LV | 24.08.2022 | ||
NL | 24.08.2022 | ||
PL | 24.08.2022 | ||
RO | 24.08.2022 | ||
RS | 24.08.2022 | ||
SE | 24.08.2022 | ||
SI | 24.08.2022 | ||
SK | 24.08.2022 | ||
SM | 24.08.2022 | ||
NO | 24.11.2022 | ||
GR | 25.11.2022 | ||
IE | 14.12.2022 | ||
LU | 14.12.2022 | ||
IS | 24.12.2022 | ||
PT | 26.12.2022 | ||
CH | 31.12.2022 | ||
LI | 31.12.2022 | ||
Frühere [2023/47] | AL | 24.08.2022 | |
AT | 24.08.2022 | ||
CZ | 24.08.2022 | ||
DK | 24.08.2022 | ||
EE | 24.08.2022 | ||
ES | 24.08.2022 | ||
FI | 24.08.2022 | ||
HR | 24.08.2022 | ||
LT | 24.08.2022 | ||
LV | 24.08.2022 | ||
NL | 24.08.2022 | ||
PL | 24.08.2022 | ||
RO | 24.08.2022 | ||
RS | 24.08.2022 | ||
SE | 24.08.2022 | ||
SI | 24.08.2022 | ||
SK | 24.08.2022 | ||
SM | 24.08.2022 | ||
NO | 24.11.2022 | ||
GR | 25.11.2022 | ||
LU | 14.12.2022 | ||
IS | 24.12.2022 | ||
PT | 26.12.2022 | ||
CH | 31.12.2022 | ||
LI | 31.12.2022 | ||
Frühere [2023/38] | AL | 24.08.2022 | |
AT | 24.08.2022 | ||
CZ | 24.08.2022 | ||
DK | 24.08.2022 | ||
EE | 24.08.2022 | ||
ES | 24.08.2022 | ||
FI | 24.08.2022 | ||
HR | 24.08.2022 | ||
LT | 24.08.2022 | ||
LV | 24.08.2022 | ||
NL | 24.08.2022 | ||
PL | 24.08.2022 | ||
RO | 24.08.2022 | ||
RS | 24.08.2022 | ||
SE | 24.08.2022 | ||
SI | 24.08.2022 | ||
SK | 24.08.2022 | ||
SM | 24.08.2022 | ||
NO | 24.11.2022 | ||
GR | 25.11.2022 | ||
LU | 14.12.2022 | ||
IS | 24.12.2022 | ||
PT | 26.12.2022 | ||
Frühere [2023/37] | AL | 24.08.2022 | |
AT | 24.08.2022 | ||
CZ | 24.08.2022 | ||
DK | 24.08.2022 | ||
EE | 24.08.2022 | ||
ES | 24.08.2022 | ||
FI | 24.08.2022 | ||
HR | 24.08.2022 | ||
LT | 24.08.2022 | ||
LV | 24.08.2022 | ||
NL | 24.08.2022 | ||
PL | 24.08.2022 | ||
RO | 24.08.2022 | ||
RS | 24.08.2022 | ||
SE | 24.08.2022 | ||
SI | 24.08.2022 | ||
SK | 24.08.2022 | ||
SM | 24.08.2022 | ||
NO | 24.11.2022 | ||
GR | 25.11.2022 | ||
IS | 24.12.2022 | ||
PT | 26.12.2022 | ||
Frühere [2023/29] | AL | 24.08.2022 | |
AT | 24.08.2022 | ||
CZ | 24.08.2022 | ||
DK | 24.08.2022 | ||
EE | 24.08.2022 | ||
ES | 24.08.2022 | ||
FI | 24.08.2022 | ||
HR | 24.08.2022 | ||
LT | 24.08.2022 | ||
LV | 24.08.2022 | ||
NL | 24.08.2022 | ||
PL | 24.08.2022 | ||
RO | 24.08.2022 | ||
RS | 24.08.2022 | ||
SE | 24.08.2022 | ||
SK | 24.08.2022 | ||
SM | 24.08.2022 | ||
NO | 24.11.2022 | ||
GR | 25.11.2022 | ||
IS | 24.12.2022 | ||
PT | 26.12.2022 | ||
Frühere [2023/23] | AT | 24.08.2022 | |
CZ | 24.08.2022 | ||
DK | 24.08.2022 | ||
EE | 24.08.2022 | ||
ES | 24.08.2022 | ||
FI | 24.08.2022 | ||
HR | 24.08.2022 | ||
LT | 24.08.2022 | ||
LV | 24.08.2022 | ||
NL | 24.08.2022 | ||
PL | 24.08.2022 | ||
RO | 24.08.2022 | ||
RS | 24.08.2022 | ||
SE | 24.08.2022 | ||
SK | 24.08.2022 | ||
SM | 24.08.2022 | ||
NO | 24.11.2022 | ||
GR | 25.11.2022 | ||
IS | 24.12.2022 | ||
PT | 26.12.2022 | ||
Frühere [2023/22] | AT | 24.08.2022 | |
CZ | 24.08.2022 | ||
DK | 24.08.2022 | ||
ES | 24.08.2022 | ||
FI | 24.08.2022 | ||
HR | 24.08.2022 | ||
LT | 24.08.2022 | ||
LV | 24.08.2022 | ||
NL | 24.08.2022 | ||
PL | 24.08.2022 | ||
RO | 24.08.2022 | ||
RS | 24.08.2022 | ||
SE | 24.08.2022 | ||
SM | 24.08.2022 | ||
NO | 24.11.2022 | ||
GR | 25.11.2022 | ||
IS | 24.12.2022 | ||
PT | 26.12.2022 | ||
Frühere [2023/21] | DK | 24.08.2022 | |
FI | 24.08.2022 | ||
HR | 24.08.2022 | ||
LT | 24.08.2022 | ||
LV | 24.08.2022 | ||
NL | 24.08.2022 | ||
PL | 24.08.2022 | ||
RS | 24.08.2022 | ||
SE | 24.08.2022 | ||
SM | 24.08.2022 | ||
NO | 24.11.2022 | ||
GR | 25.11.2022 | ||
IS | 24.12.2022 | ||
PT | 26.12.2022 | ||
Frühere [2023/20] | FI | 24.08.2022 | |
HR | 24.08.2022 | ||
LT | 24.08.2022 | ||
LV | 24.08.2022 | ||
NL | 24.08.2022 | ||
PL | 24.08.2022 | ||
RS | 24.08.2022 | ||
SE | 24.08.2022 | ||
SM | 24.08.2022 | ||
NO | 24.11.2022 | ||
GR | 25.11.2022 | ||
IS | 24.12.2022 | ||
PT | 26.12.2022 | ||
Frühere [2023/12] | FI | 24.08.2022 | |
HR | 24.08.2022 | ||
LT | 24.08.2022 | ||
LV | 24.08.2022 | ||
NL | 24.08.2022 | ||
PL | 24.08.2022 | ||
RS | 24.08.2022 | ||
SE | 24.08.2022 | ||
NO | 24.11.2022 | ||
GR | 25.11.2022 | ||
IS | 24.12.2022 | ||
PT | 26.12.2022 | ||
Frühere [2023/11] | FI | 24.08.2022 | |
HR | 24.08.2022 | ||
LT | 24.08.2022 | ||
LV | 24.08.2022 | ||
NL | 24.08.2022 | ||
PL | 24.08.2022 | ||
RS | 24.08.2022 | ||
SE | 24.08.2022 | ||
NO | 24.11.2022 | ||
GR | 25.11.2022 | ||
PT | 26.12.2022 | ||
Frühere [2023/10] | FI | 24.08.2022 | |
HR | 24.08.2022 | ||
LT | 24.08.2022 | ||
LV | 24.08.2022 | ||
NL | 24.08.2022 | ||
RS | 24.08.2022 | ||
SE | 24.08.2022 | ||
NO | 24.11.2022 | ||
GR | 25.11.2022 | ||
PT | 26.12.2022 | ||
Frühere [2023/09] | FI | 24.08.2022 | |
LT | 24.08.2022 | ||
LV | 24.08.2022 | ||
NL | 24.08.2022 | ||
RS | 24.08.2022 | ||
SE | 24.08.2022 | ||
NO | 24.11.2022 | ||
PT | 26.12.2022 | ||
Frühere [2023/08] | FI | 24.08.2022 | |
LT | 24.08.2022 | ||
NL | 24.08.2022 | ||
RS | 24.08.2022 | ||
SE | 24.08.2022 | ||
NO | 24.11.2022 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US2012302240 (TAMAKI NOBUYUKI [US], et al); | [A]US2015296426 (MILDH GUNNAR [SE], et al); | [XY]US2015304911 (WANG MIN [SE], et al); | [IY]EP2958372 (HUAWEI TECH CO LTD [CN]); | [IA]US2016021594 (YILMAZ OSMAN [FI], et al) |