EP3192992 - BRENNKRAFTMASCHINENSYSTEM [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 24.01.2020 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 27.04.2018 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 19.01.2018 | ||
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 16.06.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 24.01.2020 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 26.02.2020 [2020/09] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Mahle International GmbH Pragstraße 26-46 70376 Stuttgart / DE | [2017/29] | Erfinder | 01 /
NAGEL, Norman Cäsar-von-Hofacker-Anlage 2/1 71640 Ludwigsburg / DE | 02 /
NAUJOKS, Sascha Leutzenheldstraße 14 76327 Pfinztal / DE | 03 /
STRENG, Simon Ulmer Str. 318 70327 Stuttgart / DE | [2017/29] | Vertreter | BRP Renaud & Partner mbB Rechtsanwälte Patentanwälte Steuerberater Königstraße 28 70173 Stuttgart / DE | [2017/29] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 17151914.3 | 18.01.2017 | [2017/29] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE201610200566 | 18.01.2016 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102016200566 | [2017/29] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3192992 | Datum: | 19.07.2017 | Sprache: | DE | [2017/29] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 29.03.2017 | Klassifikation | IPC: | F02B37/04, F02B39/10, F02M26/08, F02M26/34, // F02M26/05, F02M26/06, F02M26/22, F02M26/35 | [2017/29] | CPC: |
F02B37/04 (EP);
F02B39/10 (EP);
F02M26/05 (EP);
F02M26/06 (EP);
F02M26/08 (EP);
F02M26/22 (EP);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/08] |
Frühere [2017/29] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | BRENNKRAFTMASCHINENSYSTEM | [2017/29] | Englisch: | COMBUSTION ENGINE SYSTEM | [2017/29] | Französisch: | SYSTÈME DE MOTEUR À COMBUSTION INTERNE | [2017/29] | Prüfungsverfahren | 18.01.2017 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 10.01.2018 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 10.01.2018 | Prüfungsantrag gestellt [2018/08] | 26.04.2018 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 04.09.2018 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 05.02.2019 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M02) | 27.03.2019 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 14.05.2019 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 25.09.2019 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2020/09] | 22.10.2019 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2020/09] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 30.01.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XY]WO2014140153 (AVL LIST GMBH [AT]) [X] 1-3,5-7,9-13 * page 2, paragraph 2 - page 3, paragraph 4; figures 1, 2 * * page 5, paragraph 4 - page 7, paragraph 3 * [Y] 4; | [XA]WO2010012919 (RENAULT SA [FR], et al) [X] 1-3,6-12 * page 9, line 10 - page 9, line 16; figures 1-6 * * page 11, line 7 - line 15 * * page 12, line 25 - page 15, line 8 * [A] 4; | [XA]DE4320045 (DAIMLER BENZ AG [DE]) [X] 1,3,5,7,9-13 * column 3, line 3 - line 15; figures 1,2 * [A] 4; | [XA]EP1493907 (MAZDA MOTOR [JP]) [X] 1-3,5-7,9,10,12,13 * paragraph [0032] - paragraph [0036]; figures 1, 6 * [A] 4; | [XA]DE102014225887 (VOLKSWAGEN AG [DE]) [X] 1-3,6,7,9,10,12,13 * paragraph [0034] - paragraph [0037]; figure 1 * [A] 4; | [YA]WO2006136790 (RICARDO UK LTD [GB], et al) [Y] 4 * page 8, line 23 - page 9, line 17 * [A] 1-3,5-13 |