EP3181232 - ZENTRIFUGALSEPARATOR UND VERFAHREN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 18.05.2018 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 19.05.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 18.05.2018 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 20.06.2018 [2018/25] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Alfa Laval Corporate AB Box 73 221 00 Lund / SE | [2017/25] | Erfinder | 01 /
HÄGGMARK, Carl Harvägen 11 SE-187 51 Täby / SE | 02 /
THORWID, Peter Hamngatan 15B SE-172 66 Sundbyberg / SE | 03 /
MOBERG, Hans Björngårdsgatan 16 B SE-118 52 Stockholm / SE | 04 /
DANIELSSON, Sverker Martebogatan 15 SE-168 61 Bromma / SE | 05 /
AGRELL, Johan Friggavägen 1E SE-187 77 Täby / SE | 06 /
ISAKSSON, Roland Rua Visconde de Inhauma 157 Apt103 CEP14010-100 Ribeirao Preto-SP / BR | 07 /
SVENSSON, Anders Kantatvägen 20, 4tr SE-131 40 Nacka / SE | [2017/26] |
Frühere [2017/25] | 01 /
HÄGGMARK, Carl Harvägen 11 SE-187 51 Täby / SE | ||
02 /
THORWID, Peter Hamngatan 15B SE-172 66 Sundbyberg / SE | |||
03 /
MOBERG, Hans Björngårdsgatan 16 B SE-118 52 Stockholm / SE | |||
04 /
DANIELSSON, Sverker Strömkarlsvägen 76 SE-167 62 Bromma / SE | |||
05 /
AGRELL, Johan Friggavägen 1E SE-187 77 Täby / SE | |||
06 /
ISAKSSON, Roland Rua Visconde de Inhauma 157 Apt103 CEP14010-100 Ribeirao Preto-SP / BR | |||
07 /
SVENSSON, Anders Kantatvägen 20, 4tr SE-131 40 Nacka / SE | Vertreter | Alfa Laval Attorneys Alfa Laval Corporate AB Group Patent P.O. Box 73 221 00 Lund / SE | [N/P] |
Frühere [2017/25] | Alfa Laval Attorneys Alfa Laval Corporate AB Patent Department P.O. Box 73 221 00 Lund / SE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 17154007.3 | 28.01.2011 | [2017/25] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | SE20100000085 | 29.01.2010 Ursprünglich veröffentlichtes Format: SE 1000085 | [2017/25] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3181232 | Datum: | 21.06.2017 | Sprache: | EN | [2017/25] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 18.05.2017 | Klassifikation | IPC: | B04B13/00, B04B11/02, B04B1/08 | [2017/25] | CPC: |
B04B11/02 (EP,KR,SE,US);
B04B1/08 (EP,US);
B04B13/00 (EP,KR,SE,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/25] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ZENTRIFUGALSEPARATOR UND VERFAHREN | [2017/25] | Englisch: | CENTRIFUGAL SEPARATOR AND METHOD | [2017/25] | Französisch: | SÉPARATEUR CENTRIFUGE ET PROCÉDÉ | [2017/25] | Prüfungsverfahren | 31.01.2017 | Prüfungsantrag gestellt [2017/25] | 31.01.2017 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 22.12.2017 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2018/25] | 07.02.2018 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2018/25] | Stammanmeldung(en) Tooltip | EP11737370.4 / EP2528690 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 31.01.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 31.01.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 31.01.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 31.01.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 31.01.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 15.01.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XYI]FR801119 (SEPARATOR AB); | [Y]DE659724 (RAMESOHL & SCHMIDT AG); | [XYI]US3408000 (CARL-GORAN NILSON); | [X]EP0241128 (ALFA LAVAL SEPARATION AB [SE]) |