EP3367567 - SCHALTVORRICHTUNG ZUM AUFTRENNEN EINES STROMPFADS [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 12.07.2019 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 27.07.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 12.07.2019 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 14.08.2019 [2019/33] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Siemens Aktiengesellschaft Werner-von-Siemens-Straße 1 80333 München / DE | [2018/35] | Erfinder | 01 /
Rupp, Jürgen In der Reuth 105 91056 Erlangen / DE | [2018/35] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 17158392.5 | 28.02.2017 | [2018/35] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3367567 | Datum: | 29.08.2018 | Sprache: | DE | [2018/35] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 09.11.2017 | Klassifikation | IPC: | H03K17/0814, H03K17/16 | [2018/35] | CPC: |
H03K17/08148 (EP,KR);
H03K17/0814 (US);
H03K17/162 (EP,KR,US);
H03K17/168 (EP,KR);
H03K17/56 (US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/35] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | SCHALTVORRICHTUNG ZUM AUFTRENNEN EINES STROMPFADS | [2018/35] | Englisch: | SWITCHING DEVICE FOR SEPARATING A CURRENT PATH | [2018/35] | Französisch: | DISPOSITIF DE COMMUTATION DESTINÉ À SÉPARER UN CHEMIN DE COURANT | [2018/35] | Prüfungsverfahren | 01.03.2019 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2019/33] | 18.03.2019 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Prüfungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2019/33] | Entrichtete Gebühren | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 28.02.2019 | 03   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XI]DE10350361 (SIEMENS AG [DE]) [X] 1,2,13 * figures 1,3 * * paragraph [0020] - paragraph [0024] * * paragraph [0036] *[I] 4-11,14,15; | [XYI]WO2011095212 (ABB TECHNOLOGY AG [CH], et al) [X] 1,2,13,14 * figures 7,9 * * page 14, line 17 - page 15, line 10 * * page 16, line 16 - page 17, line 10 * * page 1, line 12 - line 18 * [Y] 3,12 [I] 15; | [Y]EP3032733 (BAUMÜLLER NÜRNBERG GMBH [DE]) [Y] 3,12 * figures 2,3a, 3b * |