EP3202254 - MELKBROBOTER MIT DUALEM 2D 3D KAMERASYSTEM [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 26.02.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 20.03.2020 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 07.11.2019 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 16.02.2018 | ||
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 07.07.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 15.07.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 17.08.2022 [2022/33] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Technologies Holdings Corp. 3737 Willowick Road Houston, TX 77019 / US | [2017/32] | Erfinder | 01 /
HOFMAN, Henk Plattedijk 47 8531 PC Lemmer / NL | 02 /
DE RUIJTER, Cor Dekkersland 4 7951 KS Staphorst / NL | 03 /
KOEKOEK, Menno De Bunder 35 8252 JK Dronten / NL | 04 /
VAN DER SLUIS, Peter Willem Kamperwetering 19 8271 PP Ijsselmuiden / NL | [2017/32] | Vertreter | Moore, Derek Jensen & Son 366-368 Old Street London EC1V 9LT / GB | [2017/32] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 17158431.1 | 26.04.2012 | [2017/32] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201113095983 | 28.04.2011 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US201113095983 | US201213448993 | 17.04.2012 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US201213448993 | US201213449056 | 17.04.2012 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US201213449056 | US201213448951 | 17.04.2012 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US201213448951 | US201213449105 | 17.04.2012 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US201213449105 | US201213449142 | 17.04.2012 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US201213449142 | US201213449162 | 17.04.2012 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US201213449162 | US201213449173 | 17.04.2012 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US201213449173 | US201213448882 | 17.04.2012 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US201213448882 | [2017/32] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3202254 | Datum: | 09.08.2017 | Sprache: | EN | [2017/32] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3202254 | Datum: | 22.04.2020 | Sprache: | EN | [2020/17] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 13.06.2017 | Klassifikation | IPC: | A01J5/00, A01K1/12 | [2017/32] | CPC: |
A01J5/0175 (EP);
A01J7/02 (EP);
A01K1/12 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/12] |
Frühere [2017/32] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | MELKBROBOTER MIT DUALEM 2D 3D KAMERASYSTEM | [2017/32] | Englisch: | ROBOTIC ATTACHER WITH COMBINED 2D AND 3D VISION SYSTEM | [2017/32] | Französisch: | ROBOT DE TRAITE ÉQUIPÉ D'UN SYSTEME DE VISION COMBINÉ 2D 3D | [2017/32] | Prüfungsverfahren | 28.02.2017 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 28.11.2017 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 09.02.2018 | Prüfungsantrag gestellt [2018/12] | 08.11.2019 | Ankündigung der Patenterteilung | 06.03.2020 | Erteilungsgebühr entrichtet | 06.03.2020 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 06.03.2020 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Stammanmeldung(en) Tooltip | EP12719210.2 / EP2701494 | Einspruch (Einsprüche) | 25.01.2021 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2021/13] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 28.06.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 28.06.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 28.06.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 28.06.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 27.04.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 15.04.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 26.04.2012 | AL | 22.04.2020 | AT | 22.04.2020 | CY | 22.04.2020 | CZ | 22.04.2020 | EE | 22.04.2020 | ES | 22.04.2020 | FI | 22.04.2020 | HR | 22.04.2020 | IT | 22.04.2020 | LT | 22.04.2020 | LV | 22.04.2020 | MC | 22.04.2020 | MK | 22.04.2020 | MT | 22.04.2020 | PL | 22.04.2020 | RO | 22.04.2020 | RS | 22.04.2020 | SE | 22.04.2020 | SI | 22.04.2020 | SK | 22.04.2020 | SM | 22.04.2020 | TR | 22.04.2020 | IE | 26.04.2020 | LU | 26.04.2020 | BE | 30.04.2020 | CH | 30.04.2020 | LI | 30.04.2020 | NL | 01.05.2020 | FR | 22.06.2020 | BG | 22.07.2020 | GB | 22.07.2020 | NO | 22.07.2020 | GR | 23.07.2020 | DK | 31.07.2020 | IS | 22.08.2020 | PT | 24.08.2020 | DE | 03.11.2020 | [2022/33] |
Frühere [2022/27] | HU | 26.04.2012 | |
AL | 22.04.2020 | ||
AT | 22.04.2020 | ||
CY | 22.04.2020 | ||
CZ | 22.04.2020 | ||
EE | 22.04.2020 | ||
ES | 22.04.2020 | ||
FI | 22.04.2020 | ||
HR | 22.04.2020 | ||
IT | 22.04.2020 | ||
LT | 22.04.2020 | ||
LV | 22.04.2020 | ||
MC | 22.04.2020 | ||
MT | 22.04.2020 | ||
PL | 22.04.2020 | ||
RO | 22.04.2020 | ||
RS | 22.04.2020 | ||
SE | 22.04.2020 | ||
SI | 22.04.2020 | ||
SK | 22.04.2020 | ||
SM | 22.04.2020 | ||
TR | 22.04.2020 | ||
IE | 26.04.2020 | ||
LU | 26.04.2020 | ||
BE | 30.04.2020 | ||
CH | 30.04.2020 | ||
LI | 30.04.2020 | ||
NL | 01.05.2020 | ||
FR | 22.06.2020 | ||
BG | 22.07.2020 | ||
GB | 22.07.2020 | ||
NO | 22.07.2020 | ||
GR | 23.07.2020 | ||
DK | 31.07.2020 | ||
IS | 22.08.2020 | ||
PT | 24.08.2020 | ||
DE | 03.11.2020 | ||
Frühere [2021/37] | AL | 22.04.2020 | |
AT | 22.04.2020 | ||
CZ | 22.04.2020 | ||
EE | 22.04.2020 | ||
ES | 22.04.2020 | ||
FI | 22.04.2020 | ||
HR | 22.04.2020 | ||
IT | 22.04.2020 | ||
LT | 22.04.2020 | ||
LV | 22.04.2020 | ||
MC | 22.04.2020 | ||
PL | 22.04.2020 | ||
RO | 22.04.2020 | ||
RS | 22.04.2020 | ||
SE | 22.04.2020 | ||
SI | 22.04.2020 | ||
SK | 22.04.2020 | ||
SM | 22.04.2020 | ||
IE | 26.04.2020 | ||
LU | 26.04.2020 | ||
BE | 30.04.2020 | ||
CH | 30.04.2020 | ||
LI | 30.04.2020 | ||
NL | 01.05.2020 | ||
FR | 22.06.2020 | ||
BG | 22.07.2020 | ||
GB | 22.07.2020 | ||
NO | 22.07.2020 | ||
GR | 23.07.2020 | ||
DK | 31.07.2020 | ||
IS | 22.08.2020 | ||
PT | 24.08.2020 | ||
DE | 03.11.2020 | ||
Frühere [2021/23] | AL | 22.04.2020 | |
AT | 22.04.2020 | ||
CZ | 22.04.2020 | ||
EE | 22.04.2020 | ||
ES | 22.04.2020 | ||
FI | 22.04.2020 | ||
HR | 22.04.2020 | ||
IT | 22.04.2020 | ||
LT | 22.04.2020 | ||
LV | 22.04.2020 | ||
MC | 22.04.2020 | ||
PL | 22.04.2020 | ||
RO | 22.04.2020 | ||
RS | 22.04.2020 | ||
SE | 22.04.2020 | ||
SI | 22.04.2020 | ||
SK | 22.04.2020 | ||
SM | 22.04.2020 | ||
IE | 26.04.2020 | ||
LU | 26.04.2020 | ||
BE | 30.04.2020 | ||
CH | 30.04.2020 | ||
LI | 30.04.2020 | ||
NL | 01.05.2020 | ||
FR | 22.06.2020 | ||
BG | 22.07.2020 | ||
GB | 22.07.2020 | ||
NO | 22.07.2020 | ||
GR | 23.07.2020 | ||
IS | 22.08.2020 | ||
PT | 24.08.2020 | ||
DE | 03.11.2020 | ||
Frühere [2021/22] | AL | 22.04.2020 | |
AT | 22.04.2020 | ||
CZ | 22.04.2020 | ||
EE | 22.04.2020 | ||
ES | 22.04.2020 | ||
FI | 22.04.2020 | ||
HR | 22.04.2020 | ||
IT | 22.04.2020 | ||
LT | 22.04.2020 | ||
LV | 22.04.2020 | ||
MC | 22.04.2020 | ||
PL | 22.04.2020 | ||
RO | 22.04.2020 | ||
RS | 22.04.2020 | ||
SE | 22.04.2020 | ||
SK | 22.04.2020 | ||
SM | 22.04.2020 | ||
IE | 26.04.2020 | ||
LU | 26.04.2020 | ||
BE | 30.04.2020 | ||
CH | 30.04.2020 | ||
LI | 30.04.2020 | ||
NL | 01.05.2020 | ||
BG | 22.07.2020 | ||
GB | 22.07.2020 | ||
NO | 22.07.2020 | ||
GR | 23.07.2020 | ||
IS | 22.08.2020 | ||
PT | 24.08.2020 | ||
DE | 03.11.2020 | ||
Frühere [2021/20] | AL | 22.04.2020 | |
AT | 22.04.2020 | ||
CZ | 22.04.2020 | ||
EE | 22.04.2020 | ||
ES | 22.04.2020 | ||
FI | 22.04.2020 | ||
HR | 22.04.2020 | ||
IT | 22.04.2020 | ||
LT | 22.04.2020 | ||
LV | 22.04.2020 | ||
MC | 22.04.2020 | ||
PL | 22.04.2020 | ||
RO | 22.04.2020 | ||
RS | 22.04.2020 | ||
SE | 22.04.2020 | ||
SK | 22.04.2020 | ||
SM | 22.04.2020 | ||
IE | 26.04.2020 | ||
LU | 26.04.2020 | ||
BE | 30.04.2020 | ||
CH | 30.04.2020 | ||
LI | 30.04.2020 | ||
NL | 01.05.2020 | ||
BG | 22.07.2020 | ||
NO | 22.07.2020 | ||
GR | 23.07.2020 | ||
IS | 22.08.2020 | ||
PT | 24.08.2020 | ||
DE | 03.11.2020 | ||
Frühere [2021/17] | AL | 22.04.2020 | |
AT | 22.04.2020 | ||
CZ | 22.04.2020 | ||
EE | 22.04.2020 | ||
ES | 22.04.2020 | ||
FI | 22.04.2020 | ||
HR | 22.04.2020 | ||
IT | 22.04.2020 | ||
LT | 22.04.2020 | ||
LV | 22.04.2020 | ||
MC | 22.04.2020 | ||
PL | 22.04.2020 | ||
RO | 22.04.2020 | ||
RS | 22.04.2020 | ||
SE | 22.04.2020 | ||
SK | 22.04.2020 | ||
SM | 22.04.2020 | ||
LU | 26.04.2020 | ||
BE | 30.04.2020 | ||
CH | 30.04.2020 | ||
LI | 30.04.2020 | ||
NL | 01.05.2020 | ||
BG | 22.07.2020 | ||
NO | 22.07.2020 | ||
GR | 23.07.2020 | ||
IS | 22.08.2020 | ||
PT | 24.08.2020 | ||
DE | 03.11.2020 | ||
Frühere [2021/10] | AL | 22.04.2020 | |
AT | 22.04.2020 | ||
CZ | 22.04.2020 | ||
EE | 22.04.2020 | ||
ES | 22.04.2020 | ||
FI | 22.04.2020 | ||
HR | 22.04.2020 | ||
IT | 22.04.2020 | ||
LT | 22.04.2020 | ||
LV | 22.04.2020 | ||
MC | 22.04.2020 | ||
PL | 22.04.2020 | ||
RO | 22.04.2020 | ||
RS | 22.04.2020 | ||
SE | 22.04.2020 | ||
SK | 22.04.2020 | ||
SM | 22.04.2020 | ||
LU | 26.04.2020 | ||
BE | 30.04.2020 | ||
CH | 30.04.2020 | ||
LI | 30.04.2020 | ||
BG | 22.07.2020 | ||
NO | 22.07.2020 | ||
GR | 23.07.2020 | ||
IS | 22.08.2020 | ||
PT | 24.08.2020 | ||
DE | 03.11.2020 | ||
Frühere [2021/09] | AL | 22.04.2020 | |
AT | 22.04.2020 | ||
CZ | 22.04.2020 | ||
EE | 22.04.2020 | ||
ES | 22.04.2020 | ||
FI | 22.04.2020 | ||
HR | 22.04.2020 | ||
IT | 22.04.2020 | ||
LT | 22.04.2020 | ||
LV | 22.04.2020 | ||
MC | 22.04.2020 | ||
RO | 22.04.2020 | ||
RS | 22.04.2020 | ||
SE | 22.04.2020 | ||
SM | 22.04.2020 | ||
LU | 26.04.2020 | ||
CH | 30.04.2020 | ||
LI | 30.04.2020 | ||
BG | 22.07.2020 | ||
NO | 22.07.2020 | ||
GR | 23.07.2020 | ||
IS | 22.08.2020 | ||
PT | 24.08.2020 | ||
DE | 03.11.2020 | ||
Frühere [2021/08] | AL | 22.04.2020 | |
ES | 22.04.2020 | ||
FI | 22.04.2020 | ||
HR | 22.04.2020 | ||
LT | 22.04.2020 | ||
LV | 22.04.2020 | ||
RO | 22.04.2020 | ||
RS | 22.04.2020 | ||
SE | 22.04.2020 | ||
SM | 22.04.2020 | ||
LU | 26.04.2020 | ||
CH | 30.04.2020 | ||
LI | 30.04.2020 | ||
BG | 22.07.2020 | ||
NO | 22.07.2020 | ||
GR | 23.07.2020 | ||
IS | 22.08.2020 | ||
PT | 24.08.2020 | ||
DE | 03.11.2020 | ||
Frühere [2021/07] | AL | 22.04.2020 | |
FI | 22.04.2020 | ||
HR | 22.04.2020 | ||
LT | 22.04.2020 | ||
LV | 22.04.2020 | ||
RS | 22.04.2020 | ||
SE | 22.04.2020 | ||
CH | 30.04.2020 | ||
LI | 30.04.2020 | ||
BG | 22.07.2020 | ||
NO | 22.07.2020 | ||
GR | 23.07.2020 | ||
IS | 22.08.2020 | ||
PT | 24.08.2020 | ||
DE | 03.11.2020 | ||
Frühere [2021/04] | AL | 22.04.2020 | |
FI | 22.04.2020 | ||
HR | 22.04.2020 | ||
LT | 22.04.2020 | ||
LV | 22.04.2020 | ||
RS | 22.04.2020 | ||
SE | 22.04.2020 | ||
BG | 22.07.2020 | ||
NO | 22.07.2020 | ||
GR | 23.07.2020 | ||
IS | 22.08.2020 | ||
PT | 24.08.2020 | ||
Frühere [2021/01] | FI | 22.04.2020 | |
HR | 22.04.2020 | ||
LT | 22.04.2020 | ||
LV | 22.04.2020 | ||
RS | 22.04.2020 | ||
SE | 22.04.2020 | ||
BG | 22.07.2020 | ||
NO | 22.07.2020 | ||
GR | 23.07.2020 | ||
IS | 22.08.2020 | ||
PT | 24.08.2020 | ||
Frühere [2020/51] | FI | 22.04.2020 | |
HR | 22.04.2020 | ||
LT | 22.04.2020 | ||
LV | 22.04.2020 | ||
RS | 22.04.2020 | ||
SE | 22.04.2020 | ||
NO | 22.07.2020 | ||
GR | 23.07.2020 | ||
IS | 22.08.2020 | ||
PT | 24.08.2020 | ||
Frühere [2020/50] | FI | 22.04.2020 | |
HR | 22.04.2020 | ||
LT | 22.04.2020 | ||
LV | 22.04.2020 | ||
SE | 22.04.2020 | ||
NO | 22.07.2020 | ||
GR | 23.07.2020 | ||
IS | 22.08.2020 | ||
PT | 24.08.2020 | ||
Frühere [2020/48] | FI | 22.04.2020 | |
LT | 22.04.2020 | ||
SE | 22.04.2020 | ||
NO | 22.07.2020 | ||
IS | 22.08.2020 | ||
PT | 24.08.2020 | ||
Frühere [2020/47] | LT | 22.04.2020 | |
NO | 22.07.2020 | ||
IS | 22.08.2020 | ||
Frühere [2020/46] | IS | 22.08.2020 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]WO9844782 (ALFA LAVAL AGRI AB [SE], et al); | [A]WO9845808 (ALFA LAVAL AGRI AB [SE], et al); | [I]EP1294222 (IDENTO ELECTRONICS BV [NL]) | Prüfung | WO2007050012 |