EP3236235 - SYSTEM UND VERFAHREN ZUR BEWERTUNG DES BLASENBILDUNGSPOTENZIALS IN EINER STRUKTUR [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Patent erteilt Status aktualisiert am 29.03.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 15.10.2023 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 18.01.2020 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 22.09.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 29.03.2024 | (Voraussichtliche) Erteilung | veröffentlicht am 01.05.2024 [2024/18] | Anmelder | Für alle benannten Staaten The Boeing Company 929 Long Bridge Drive Arlington, VA 22202 / US | [2023/12] |
Frühere [2017/43] | Für alle benannten Staaten The Boeing Company 100 North Riverside Plaza Chicago, IL 60606-1596 / US | Erfinder | 01 /
WANG, Xiaoxi c/o The Boeing Company 100 North Riverside Plaza Chicago, IL 60606-1596 / US | 02 /
MENTEL, Jeffrey C. c/o The Boeing Company 100 North Riverside Plaza Chicago, IL 60606-1596 / US | 03 /
ZHU, Shuying c/o The Boeing Company 100 North Riverside Plaza Chicago, IL 60606-1596 / US | 04 /
JONES, Stephen P c/o The Boeing Company 100 North Riverside Plaza Chicago, IL 60606-1596 / US | [2023/46] |
Frühere [2017/43] | 01 /
WANG, Xiaoxi c/o The Boeing Company 100 North Riverside Plaza Chicago, IL Illinois 60606-1596 / US | ||
02 /
MENTEL, Jeffrey C. c/o The Boeing Company 100 North Riverside Plaza Chicago, IL Illinois 60606-1596 / US | |||
03 /
ZHU, Shuying c/o The Boeing Company 100 North Riverside Plaza Chicago, IL Illinois 60606-1596 / US | |||
04 /
JONES, Stephen P c/o The Boeing Company 100 North Riverside Plaza Chicago, IL Illinois 60606-1596 / US | Vertreter | Witte, Weller & Partner Patentanwälte mbB Postfach 10 54 62 70047 Stuttgart / DE | [2017/43] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 17158610.0 | 01.03.2017 | [2017/43] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201662325567P | 21.04.2016 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201662325567 P | US201615218451 | 25.07.2016 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US201615218451 | [2017/43] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3236235 | Datum: | 25.10.2017 | Sprache: | EN | [2017/43] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3236235 | Datum: | 01.05.2024 | Sprache: | EN | [2024/18] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 07.08.2017 | Klassifikation | IPC: | G01N17/00 | [2017/43] | CPC: |
G01N17/002 (EP,US);
G01N3/12 (US);
G01N21/17 (US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/43] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | SYSTEM UND VERFAHREN ZUR BEWERTUNG DES BLASENBILDUNGSPOTENZIALS IN EINER STRUKTUR | [2017/43] | Englisch: | SYSTEM AND METHOD FOR EVALUATING BUBBLE FORMATION POTENTIAL IN A STUCTURE | [2017/43] | Französisch: | SYSTÈME ET PROCÉDÉ POUR ÉVALUER LE POTENTIEL DE FORMATION DE BULLES DANS UNE STRUCTURE | [2017/43] | Prüfungsverfahren | 01.03.2017 | Prüfungsantrag gestellt [2017/43] | 01.03.2017 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 18.04.2018 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 22.01.2020 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 04.05.2020 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 05.11.2021 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 07.03.2022 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 16.10.2023 | Ankündigung der Patenterteilung | 08.02.2024 | Erteilungsgebühr entrichtet | 08.02.2024 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 08.02.2024 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.03.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 27.03.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 29.03.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 28.03.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 27.03.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 27.03.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US5854433 (PATEL BHAKTI S [US], et al) [A] 1-15 * column 1, line 1 - column 2, line 57; figure - *; | [A]US6023985 (FOURNIER MICHAEL T [US]) [A] 1-15 * column 1, line 12 - column 2, line 63 ** column 3, line 18 - column 4, line 59; figure - *; | [Y]US2002139928 (RATHOD RAJEN [US], et al) [Y] 1-15 * paragraph [0002] - paragraph [0004] * * paragraph [0047] - paragraph [0053]; figure - *; | [A]US2013125676 (TOCKSTEIN MICHAEL A [US], et al) [A] 1-15 * paragraph [0001] - paragraph [0008] * * paragraph [0021] - paragraph [0025] *; | [A]US2013193219 (XIA KEYU [CN], et al) [A] 1-15 * paragraph [0001] - paragraph [0008] *; | [Y]US2015355074 (ZHOU YICHUN [CN], et al) [Y] 1-15 * paragraph [0002] * * paragraph [0006] * * paragraph [0008] - paragraph [0028] * | Prüfung | - ALIG I ET AL, "Characterization of coating systems by scanning acoustic microscopy: Debonding, blistering and surface topology", PROCESS IN ORGANIC COATINGS, ELSEVIER BV, NL, vol. 64, no. 2-3, doi:10.1016/J.PORGCOAT.2008.09.013, ISSN 0300-9440, (20090201), pages 112 - 119, (20081113), XP025884306 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.porgcoat.2008.09.013 |