EP3219523 - FAHRZEUGHÖHENSTEUERUNGSSYSTEM [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 23.04.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 15.05.2020 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 27.01.2020 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 06.07.2018 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 18.08.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 06.09.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MT | veröffentlicht am 09.10.2024 [2024/41] | Anmelder | Für alle benannten Staaten TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 1, Toyota-cho Toyota-Shi, Aichi-Ken 471-8571 / JP | Für alle benannten Staaten AISIN SEIKI KABUSHIKI KAISHA 1, Asahi-machi, 2-chome Kariya-shi Aichi-ken, 448-8650 / JP | [2017/38] | Erfinder | 01 /
OHASHI, Hideki c/o TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 1, Toyota-cho TOYOTA-SHI, AICHI-KEN, 471-8571 / JP | 02 /
SANO, Katsuyuki c/o TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 1, Toyota-cho TOYOTA-SHI, AICHI-KEN, 471-8571 / JP | 03 /
TOKUMITSU, Jun c/o TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 1, Toyota-cho TOYOTA-SHI, AICHI-KEN, 471-8571 / JP | 04 /
KANDA, Ryo c/o TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 1, Toyota-cho TOYOTA-SHI, AICHI-KEN, 471-8571 / JP | 05 /
TANAKA, Shogo c/o TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 1, Toyota-cho TOYOTA-SHI, AICHI-KEN, 471-8571 / JP | 06 /
OISHI, Masaaki c/o Intellectual Property Department AISIN SEIKI KABUSHIKI KAISHA 1, Asahi-machi, 2-chome KARIYA-SHI, AICHI-KEN, 448-8650 / JP | 07 /
OGUE, Ken c/o Intellectual Property Department AISIN SEIKI KABUSHIKI KAISHA 1, Asahi-machi, 2-chome KARIYA-SHI, AICHI-KEN, 448-8650 / JP | 08 /
OHASHI, Masakazu c/o Intellectual Property Department AISIN SEIKI KABUSHIKI KAISHA 1, Asahi-machi, 2-chome KARIYA-SHI, AICHI-KEN, 448-8650 / JP | [2017/38] | Vertreter | Cabinet Beau de Loménie 158, rue de l'Université 75340 Paris Cedex 07 / FR | [2020/25] |
Frühere [2017/38] | Intès, Didier Gérard André, et al Cabinet Beau de Loménie 158 rue de l'Université 75340 Paris Cedex 07 / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 17160105.7 | 09.03.2017 | [2017/38] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20160049198 | 14.03.2016 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2016049198 | [2017/38] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3219523 | Datum: | 20.09.2017 | Sprache: | EN | [2017/38] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3219523 | Datum: | 17.06.2020 | Sprache: | EN | [2020/25] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 13.07.2017 | Klassifikation | IPC: | B60G17/015, B60G17/00 | [2020/01] | CPC: |
B60G17/052 (EP,US);
B60G17/015 (CN);
B60G17/0165 (US);
B60G17/002 (EP);
B60G17/0155 (EP,US);
B60G17/019 (US);
B60G17/0523 (EP,US);
B60G17/0525 (EP,US);
B60G17/0528 (EP,US);
B60G2202/152 (US);
B60G2202/42 (US);
B60G2400/71 (EP,US);
B60G2400/7122 (EP,US);
B60G2400/8422 (EP,US);
B60G2500/202 (EP,US);
|
Frühere IPC [2017/38] | B60G17/052 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/38] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | FAHRZEUGHÖHENSTEUERUNGSSYSTEM | [2017/38] | Englisch: | VEHICLE-HEIGHT CONTROL SYSTEM | [2017/38] | Französisch: | SYSTÈME DE COMMANDE DE LA HAUTEUR D'UN VÉHICULE | [2017/38] | Prüfungsverfahren | 09.03.2017 | Prüfungsantrag gestellt [2017/38] | 09.03.2017 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 20.03.2018 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 09.07.2018 | Aufforderung zur Kennzeichnung der Grundlage für Änderungen (Frist: M01) | 17.08.2018 | Antwort auf einer Aufforderung zur Kennzeichnung der Grundlage für Änderungen | 05.09.2018 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 11.12.2018 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 19.07.2019 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 13.11.2019 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 28.01.2020 | Ankündigung der Patenterteilung | 31.03.2020 | Erteilungsgebühr entrichtet | 31.03.2020 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 30.04.2020 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 18.03.2021 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2021/21] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 13.03.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 12.03.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 09.03.2017 | AL | 17.06.2020 | AT | 17.06.2020 | CY | 17.06.2020 | CZ | 17.06.2020 | DK | 17.06.2020 | EE | 17.06.2020 | ES | 17.06.2020 | FI | 17.06.2020 | HR | 17.06.2020 | IT | 17.06.2020 | LT | 17.06.2020 | LV | 17.06.2020 | MC | 17.06.2020 | MK | 17.06.2020 | MT | 17.06.2020 | NL | 17.06.2020 | PL | 17.06.2020 | RO | 17.06.2020 | RS | 17.06.2020 | SE | 17.06.2020 | SI | 17.06.2020 | SK | 17.06.2020 | SM | 17.06.2020 | BG | 17.09.2020 | NO | 17.09.2020 | GR | 18.09.2020 | IS | 17.10.2020 | PT | 19.10.2020 | GB | 09.03.2021 | IE | 09.03.2021 | LU | 09.03.2021 | [2024/41] |
Frühere [2024/22] | HU | 09.03.2017 | |
AL | 17.06.2020 | ||
AT | 17.06.2020 | ||
CY | 17.06.2020 | ||
CZ | 17.06.2020 | ||
DK | 17.06.2020 | ||
EE | 17.06.2020 | ||
ES | 17.06.2020 | ||
FI | 17.06.2020 | ||
HR | 17.06.2020 | ||
IT | 17.06.2020 | ||
LT | 17.06.2020 | ||
LV | 17.06.2020 | ||
MC | 17.06.2020 | ||
MK | 17.06.2020 | ||
NL | 17.06.2020 | ||
PL | 17.06.2020 | ||
RO | 17.06.2020 | ||
RS | 17.06.2020 | ||
SE | 17.06.2020 | ||
SI | 17.06.2020 | ||
SK | 17.06.2020 | ||
SM | 17.06.2020 | ||
BG | 17.09.2020 | ||
NO | 17.09.2020 | ||
GR | 18.09.2020 | ||
IS | 17.10.2020 | ||
PT | 19.10.2020 | ||
GB | 09.03.2021 | ||
IE | 09.03.2021 | ||
LU | 09.03.2021 | ||
Frühere [2023/30] | HU | 09.03.2017 | |
AL | 17.06.2020 | ||
AT | 17.06.2020 | ||
CY | 17.06.2020 | ||
CZ | 17.06.2020 | ||
DK | 17.06.2020 | ||
EE | 17.06.2020 | ||
ES | 17.06.2020 | ||
FI | 17.06.2020 | ||
HR | 17.06.2020 | ||
IT | 17.06.2020 | ||
LT | 17.06.2020 | ||
LV | 17.06.2020 | ||
MC | 17.06.2020 | ||
NL | 17.06.2020 | ||
PL | 17.06.2020 | ||
RO | 17.06.2020 | ||
RS | 17.06.2020 | ||
SE | 17.06.2020 | ||
SI | 17.06.2020 | ||
SK | 17.06.2020 | ||
SM | 17.06.2020 | ||
BG | 17.09.2020 | ||
NO | 17.09.2020 | ||
GR | 18.09.2020 | ||
IS | 17.10.2020 | ||
PT | 19.10.2020 | ||
GB | 09.03.2021 | ||
IE | 09.03.2021 | ||
LU | 09.03.2021 | ||
Frühere [2023/27] | HU | 09.03.2017 | |
AL | 17.06.2020 | ||
AT | 17.06.2020 | ||
CZ | 17.06.2020 | ||
DK | 17.06.2020 | ||
EE | 17.06.2020 | ||
ES | 17.06.2020 | ||
FI | 17.06.2020 | ||
HR | 17.06.2020 | ||
IT | 17.06.2020 | ||
LT | 17.06.2020 | ||
LV | 17.06.2020 | ||
MC | 17.06.2020 | ||
NL | 17.06.2020 | ||
PL | 17.06.2020 | ||
RO | 17.06.2020 | ||
RS | 17.06.2020 | ||
SE | 17.06.2020 | ||
SI | 17.06.2020 | ||
SK | 17.06.2020 | ||
SM | 17.06.2020 | ||
BG | 17.09.2020 | ||
NO | 17.09.2020 | ||
GR | 18.09.2020 | ||
IS | 17.10.2020 | ||
PT | 19.10.2020 | ||
GB | 09.03.2021 | ||
IE | 09.03.2021 | ||
LU | 09.03.2021 | ||
Frühere [2022/09] | AL | 17.06.2020 | |
AT | 17.06.2020 | ||
CZ | 17.06.2020 | ||
DK | 17.06.2020 | ||
EE | 17.06.2020 | ||
ES | 17.06.2020 | ||
FI | 17.06.2020 | ||
HR | 17.06.2020 | ||
IT | 17.06.2020 | ||
LT | 17.06.2020 | ||
LV | 17.06.2020 | ||
MC | 17.06.2020 | ||
NL | 17.06.2020 | ||
PL | 17.06.2020 | ||
RO | 17.06.2020 | ||
RS | 17.06.2020 | ||
SE | 17.06.2020 | ||
SI | 17.06.2020 | ||
SK | 17.06.2020 | ||
SM | 17.06.2020 | ||
BG | 17.09.2020 | ||
NO | 17.09.2020 | ||
GR | 18.09.2020 | ||
IS | 17.10.2020 | ||
PT | 19.10.2020 | ||
GB | 09.03.2021 | ||
IE | 09.03.2021 | ||
LU | 09.03.2021 | ||
Frühere [2022/07] | AL | 17.06.2020 | |
AT | 17.06.2020 | ||
CZ | 17.06.2020 | ||
DK | 17.06.2020 | ||
EE | 17.06.2020 | ||
ES | 17.06.2020 | ||
FI | 17.06.2020 | ||
HR | 17.06.2020 | ||
IT | 17.06.2020 | ||
LT | 17.06.2020 | ||
LV | 17.06.2020 | ||
MC | 17.06.2020 | ||
NL | 17.06.2020 | ||
PL | 17.06.2020 | ||
RO | 17.06.2020 | ||
RS | 17.06.2020 | ||
SE | 17.06.2020 | ||
SI | 17.06.2020 | ||
SK | 17.06.2020 | ||
SM | 17.06.2020 | ||
BG | 17.09.2020 | ||
NO | 17.09.2020 | ||
GR | 18.09.2020 | ||
IS | 17.10.2020 | ||
PT | 19.10.2020 | ||
IE | 09.03.2021 | ||
Frühere [2021/45] | AL | 17.06.2020 | |
AT | 17.06.2020 | ||
CZ | 17.06.2020 | ||
DK | 17.06.2020 | ||
EE | 17.06.2020 | ||
ES | 17.06.2020 | ||
FI | 17.06.2020 | ||
HR | 17.06.2020 | ||
IT | 17.06.2020 | ||
LT | 17.06.2020 | ||
LV | 17.06.2020 | ||
MC | 17.06.2020 | ||
NL | 17.06.2020 | ||
PL | 17.06.2020 | ||
RO | 17.06.2020 | ||
RS | 17.06.2020 | ||
SE | 17.06.2020 | ||
SI | 17.06.2020 | ||
SK | 17.06.2020 | ||
SM | 17.06.2020 | ||
BG | 17.09.2020 | ||
NO | 17.09.2020 | ||
GR | 18.09.2020 | ||
IS | 17.10.2020 | ||
PT | 19.10.2020 | ||
Frühere [2021/24] | AL | 17.06.2020 | |
AT | 17.06.2020 | ||
CZ | 17.06.2020 | ||
DK | 17.06.2020 | ||
EE | 17.06.2020 | ||
ES | 17.06.2020 | ||
FI | 17.06.2020 | ||
HR | 17.06.2020 | ||
IT | 17.06.2020 | ||
LT | 17.06.2020 | ||
LV | 17.06.2020 | ||
NL | 17.06.2020 | ||
PL | 17.06.2020 | ||
RO | 17.06.2020 | ||
RS | 17.06.2020 | ||
SE | 17.06.2020 | ||
SI | 17.06.2020 | ||
SK | 17.06.2020 | ||
SM | 17.06.2020 | ||
BG | 17.09.2020 | ||
NO | 17.09.2020 | ||
GR | 18.09.2020 | ||
IS | 17.10.2020 | ||
PT | 19.10.2020 | ||
Frühere [2021/21] | AL | 17.06.2020 | |
AT | 17.06.2020 | ||
CZ | 17.06.2020 | ||
DK | 17.06.2020 | ||
EE | 17.06.2020 | ||
ES | 17.06.2020 | ||
FI | 17.06.2020 | ||
HR | 17.06.2020 | ||
IT | 17.06.2020 | ||
LT | 17.06.2020 | ||
LV | 17.06.2020 | ||
NL | 17.06.2020 | ||
PL | 17.06.2020 | ||
RO | 17.06.2020 | ||
RS | 17.06.2020 | ||
SE | 17.06.2020 | ||
SK | 17.06.2020 | ||
SM | 17.06.2020 | ||
BG | 17.09.2020 | ||
NO | 17.09.2020 | ||
GR | 18.09.2020 | ||
IS | 17.10.2020 | ||
PT | 19.10.2020 | ||
Frühere [2021/10] | AL | 17.06.2020 | |
AT | 17.06.2020 | ||
CZ | 17.06.2020 | ||
EE | 17.06.2020 | ||
ES | 17.06.2020 | ||
FI | 17.06.2020 | ||
HR | 17.06.2020 | ||
IT | 17.06.2020 | ||
LT | 17.06.2020 | ||
LV | 17.06.2020 | ||
NL | 17.06.2020 | ||
PL | 17.06.2020 | ||
RO | 17.06.2020 | ||
RS | 17.06.2020 | ||
SE | 17.06.2020 | ||
SK | 17.06.2020 | ||
SM | 17.06.2020 | ||
BG | 17.09.2020 | ||
NO | 17.09.2020 | ||
GR | 18.09.2020 | ||
IS | 17.10.2020 | ||
PT | 19.10.2020 | ||
Frühere [2021/09] | AL | 17.06.2020 | |
AT | 17.06.2020 | ||
CZ | 17.06.2020 | ||
EE | 17.06.2020 | ||
ES | 17.06.2020 | ||
FI | 17.06.2020 | ||
HR | 17.06.2020 | ||
IT | 17.06.2020 | ||
LT | 17.06.2020 | ||
LV | 17.06.2020 | ||
NL | 17.06.2020 | ||
RO | 17.06.2020 | ||
RS | 17.06.2020 | ||
SE | 17.06.2020 | ||
SM | 17.06.2020 | ||
BG | 17.09.2020 | ||
NO | 17.09.2020 | ||
GR | 18.09.2020 | ||
PT | 19.10.2020 | ||
Frühere [2021/04] | AL | 17.06.2020 | |
FI | 17.06.2020 | ||
HR | 17.06.2020 | ||
LT | 17.06.2020 | ||
LV | 17.06.2020 | ||
NL | 17.06.2020 | ||
RS | 17.06.2020 | ||
SE | 17.06.2020 | ||
BG | 17.09.2020 | ||
NO | 17.09.2020 | ||
GR | 18.09.2020 | ||
Frühere [2021/01] | FI | 17.06.2020 | |
HR | 17.06.2020 | ||
LT | 17.06.2020 | ||
LV | 17.06.2020 | ||
RS | 17.06.2020 | ||
SE | 17.06.2020 | ||
BG | 17.09.2020 | ||
NO | 17.09.2020 | ||
GR | 18.09.2020 | ||
Frühere [2020/51] | FI | 17.06.2020 | |
HR | 17.06.2020 | ||
LT | 17.06.2020 | ||
LV | 17.06.2020 | ||
RS | 17.06.2020 | ||
SE | 17.06.2020 | ||
NO | 17.09.2020 | ||
GR | 18.09.2020 | ||
Frühere [2020/50] | FI | 17.06.2020 | |
HR | 17.06.2020 | ||
LT | 17.06.2020 | ||
LV | 17.06.2020 | ||
SE | 17.06.2020 | ||
NO | 17.09.2020 | ||
GR | 18.09.2020 | ||
Frühere [2020/48] | FI | 17.06.2020 | |
LT | 17.06.2020 | ||
SE | 17.06.2020 | ||
NO | 17.09.2020 | ||
Frühere [2020/47] | LT | 17.06.2020 | |
NO | 17.09.2020 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XI]DE102010048252 (GM GLOBAL TECH OPERATIONS INC [US]) [X] 1-4,6 * abstract * * paragraphs [0001] , [ 0004] , [ 0010] - [0012] - [ 0036] , [0048] - [0051] * * figure 1 *[I] 5 | Prüfung | DE102006019970 | JP2012025190 | DE102014217792 | vom Anmelder | JPH0370615 |