EP3228970 - HERSTELLUNGSVERFAHREN MINDESTENS EINES PLATTENWÄRMETAUSCHERS DURCH ÜBERLAGERUNG DER PLATTEN MITHILFE VON AUSRICHTUNGSMOTIVEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 10.07.2020 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 31.05.2019 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 24.01.2019 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 14.01.2019 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 15.11.2018 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 06.10.2017 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 08.09.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 15.07.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 17.08.2022 [2022/33] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives Bâtiment "Le Ponant D" 25 Rue Leblanc 75015 Paris / FR | [N/P] |
Frühere [2017/41] | Für alle benannten Staaten Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives Bâtiment "Le Ponant D" 25 rue Leblanc 75015 Paris / FR | Erfinder | 01 /
CHOMETTE, Sébastien Quartier Haut Plan 38160 SAINT-MARCELLIN / FR | 02 /
MONTEREMAND, Mathieu 699 A, Avenue de la Gare 38140 IZEAUX / FR | 03 /
RIGAL, Emmanuel 8 rue du Centre 38360 SASSENAGE / FR | [2017/41] | Vertreter | Brevalex Tour Trinity 1 B Place de la Défense 92400 Courbevoie / FR | [N/P] |
Frühere [2017/41] | Brevalex 95, rue d'Amsterdam 75378 Paris Cedex 8 / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 17160548.8 | 13.03.2017 | [2017/41] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FR20160052105 | 14.03.2016 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FR 1652105 | [2017/41] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3228970 | Datum: | 11.10.2017 | Sprache: | FR | [2017/41] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3228970 | Datum: | 03.07.2019 | Sprache: | FR | [2019/27] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 13.09.2017 | Klassifikation | IPC: | F28F3/08, F28F21/08, // F28D21/00 | [2017/41] | CPC: |
F28F3/086 (EP,US);
F28D9/0037 (US);
F28F21/083 (EP,US);
F28F9/22 (US);
F28D2021/0022 (EP,US);
F28F2275/04 (EP,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/41] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | HERSTELLUNGSVERFAHREN MINDESTENS EINES PLATTENWÄRMETAUSCHERS DURCH ÜBERLAGERUNG DER PLATTEN MITHILFE VON AUSRICHTUNGSMOTIVEN | [2017/41] | Englisch: | METHOD FOR PRODUCING AT LEAST ONE PLATE HEAT EXCHANGER BY SUPERIMPOSING PLATES WITH ALIGNMENT PATTERNS | [2017/41] | Französisch: | PROCÉDÉ DE FABRICATION D'AU MOINS UN ÉCHANGEUR DE CHALEUR À PLAQUES PAR SUPERPOSITION DE PLAQUES AVEC MOTIFS D'ALIGNEMENT | [2017/41] | Prüfungsverfahren | 13.03.2017 | Prüfungsantrag gestellt [2017/41] | 13.03.2017 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 10.10.2017 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 09.01.2018 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 16.11.2018 | Ankündigung der Patenterteilung | 10.01.2019 | Nichteinverständnis des Anmelders mit der Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines Patents oder Wiederaufnahme des Prüfungsverfahrens durch das EPA | 25.01.2019 | Ankündigung der Patenterteilung | 24.05.2019 | Erteilungsgebühr entrichtet | 24.05.2019 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 24.05.2019 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 03.06.2020 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2020/33] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 26.02.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 13.03.2017 | AL | 03.07.2019 | AT | 03.07.2019 | CY | 03.07.2019 | CZ | 03.07.2019 | DK | 03.07.2019 | EE | 03.07.2019 | ES | 03.07.2019 | FI | 03.07.2019 | HR | 03.07.2019 | IT | 03.07.2019 | LT | 03.07.2019 | LV | 03.07.2019 | MC | 03.07.2019 | MK | 03.07.2019 | MT | 03.07.2019 | NL | 03.07.2019 | PL | 03.07.2019 | RO | 03.07.2019 | RS | 03.07.2019 | SE | 03.07.2019 | SI | 03.07.2019 | SK | 03.07.2019 | SM | 03.07.2019 | TR | 03.07.2019 | BG | 03.10.2019 | NO | 03.10.2019 | GR | 04.10.2019 | IS | 03.11.2019 | PT | 04.11.2019 | IE | 13.03.2020 | LU | 13.03.2020 | BE | 31.03.2020 | CH | 31.03.2020 | LI | 31.03.2020 | [2022/33] |
Frühere [2022/28] | HU | 13.03.2017 | |
AL | 03.07.2019 | ||
AT | 03.07.2019 | ||
CY | 03.07.2019 | ||
CZ | 03.07.2019 | ||
DK | 03.07.2019 | ||
EE | 03.07.2019 | ||
ES | 03.07.2019 | ||
FI | 03.07.2019 | ||
HR | 03.07.2019 | ||
IT | 03.07.2019 | ||
LT | 03.07.2019 | ||
LV | 03.07.2019 | ||
MC | 03.07.2019 | ||
MT | 03.07.2019 | ||
NL | 03.07.2019 | ||
PL | 03.07.2019 | ||
RO | 03.07.2019 | ||
RS | 03.07.2019 | ||
SE | 03.07.2019 | ||
SI | 03.07.2019 | ||
SK | 03.07.2019 | ||
SM | 03.07.2019 | ||
TR | 03.07.2019 | ||
BG | 03.10.2019 | ||
NO | 03.10.2019 | ||
GR | 04.10.2019 | ||
IS | 03.11.2019 | ||
PT | 04.11.2019 | ||
IE | 13.03.2020 | ||
LU | 13.03.2020 | ||
BE | 31.03.2020 | ||
CH | 31.03.2020 | ||
LI | 31.03.2020 | ||
Frühere [2021/13] | AL | 03.07.2019 | |
AT | 03.07.2019 | ||
CZ | 03.07.2019 | ||
DK | 03.07.2019 | ||
EE | 03.07.2019 | ||
ES | 03.07.2019 | ||
FI | 03.07.2019 | ||
HR | 03.07.2019 | ||
IT | 03.07.2019 | ||
LT | 03.07.2019 | ||
LV | 03.07.2019 | ||
MC | 03.07.2019 | ||
NL | 03.07.2019 | ||
PL | 03.07.2019 | ||
RO | 03.07.2019 | ||
RS | 03.07.2019 | ||
SE | 03.07.2019 | ||
SI | 03.07.2019 | ||
SK | 03.07.2019 | ||
SM | 03.07.2019 | ||
TR | 03.07.2019 | ||
BG | 03.10.2019 | ||
NO | 03.10.2019 | ||
GR | 04.10.2019 | ||
IS | 03.11.2019 | ||
PT | 04.11.2019 | ||
IE | 13.03.2020 | ||
LU | 13.03.2020 | ||
BE | 31.03.2020 | ||
CH | 31.03.2020 | ||
LI | 31.03.2020 | ||
Frühere [2021/07] | AL | 03.07.2019 | |
AT | 03.07.2019 | ||
CZ | 03.07.2019 | ||
DK | 03.07.2019 | ||
EE | 03.07.2019 | ||
ES | 03.07.2019 | ||
FI | 03.07.2019 | ||
HR | 03.07.2019 | ||
IT | 03.07.2019 | ||
LT | 03.07.2019 | ||
LV | 03.07.2019 | ||
MC | 03.07.2019 | ||
NL | 03.07.2019 | ||
PL | 03.07.2019 | ||
RO | 03.07.2019 | ||
RS | 03.07.2019 | ||
SE | 03.07.2019 | ||
SI | 03.07.2019 | ||
SK | 03.07.2019 | ||
SM | 03.07.2019 | ||
TR | 03.07.2019 | ||
BG | 03.10.2019 | ||
NO | 03.10.2019 | ||
GR | 04.10.2019 | ||
IS | 03.11.2019 | ||
PT | 04.11.2019 | ||
IE | 13.03.2020 | ||
LU | 13.03.2020 | ||
CH | 31.03.2020 | ||
LI | 31.03.2020 | ||
Frühere [2021/04] | AL | 03.07.2019 | |
AT | 03.07.2019 | ||
CZ | 03.07.2019 | ||
DK | 03.07.2019 | ||
EE | 03.07.2019 | ||
ES | 03.07.2019 | ||
FI | 03.07.2019 | ||
HR | 03.07.2019 | ||
IT | 03.07.2019 | ||
LT | 03.07.2019 | ||
LV | 03.07.2019 | ||
MC | 03.07.2019 | ||
NL | 03.07.2019 | ||
PL | 03.07.2019 | ||
RO | 03.07.2019 | ||
RS | 03.07.2019 | ||
SE | 03.07.2019 | ||
SI | 03.07.2019 | ||
SK | 03.07.2019 | ||
SM | 03.07.2019 | ||
TR | 03.07.2019 | ||
BG | 03.10.2019 | ||
NO | 03.10.2019 | ||
GR | 04.10.2019 | ||
IS | 03.11.2019 | ||
PT | 04.11.2019 | ||
LU | 13.03.2020 | ||
Frühere [2020/50] | AL | 03.07.2019 | |
AT | 03.07.2019 | ||
CZ | 03.07.2019 | ||
DK | 03.07.2019 | ||
EE | 03.07.2019 | ||
ES | 03.07.2019 | ||
FI | 03.07.2019 | ||
HR | 03.07.2019 | ||
IT | 03.07.2019 | ||
LT | 03.07.2019 | ||
LV | 03.07.2019 | ||
MC | 03.07.2019 | ||
NL | 03.07.2019 | ||
PL | 03.07.2019 | ||
RO | 03.07.2019 | ||
RS | 03.07.2019 | ||
SE | 03.07.2019 | ||
SI | 03.07.2019 | ||
SK | 03.07.2019 | ||
SM | 03.07.2019 | ||
TR | 03.07.2019 | ||
BG | 03.10.2019 | ||
NO | 03.10.2019 | ||
GR | 04.10.2019 | ||
IS | 03.11.2019 | ||
PT | 04.11.2019 | ||
Frühere [2020/37] | AL | 03.07.2019 | |
AT | 03.07.2019 | ||
CZ | 03.07.2019 | ||
DK | 03.07.2019 | ||
EE | 03.07.2019 | ||
ES | 03.07.2019 | ||
FI | 03.07.2019 | ||
HR | 03.07.2019 | ||
IT | 03.07.2019 | ||
LT | 03.07.2019 | ||
LV | 03.07.2019 | ||
NL | 03.07.2019 | ||
PL | 03.07.2019 | ||
RO | 03.07.2019 | ||
RS | 03.07.2019 | ||
SE | 03.07.2019 | ||
SI | 03.07.2019 | ||
SK | 03.07.2019 | ||
SM | 03.07.2019 | ||
TR | 03.07.2019 | ||
BG | 03.10.2019 | ||
NO | 03.10.2019 | ||
GR | 04.10.2019 | ||
IS | 03.11.2019 | ||
PT | 04.11.2019 | ||
Frühere [2020/36] | AL | 03.07.2019 | |
AT | 03.07.2019 | ||
CZ | 03.07.2019 | ||
DK | 03.07.2019 | ||
EE | 03.07.2019 | ||
ES | 03.07.2019 | ||
FI | 03.07.2019 | ||
HR | 03.07.2019 | ||
IT | 03.07.2019 | ||
LT | 03.07.2019 | ||
LV | 03.07.2019 | ||
NL | 03.07.2019 | ||
PL | 03.07.2019 | ||
RO | 03.07.2019 | ||
RS | 03.07.2019 | ||
SE | 03.07.2019 | ||
SK | 03.07.2019 | ||
SM | 03.07.2019 | ||
TR | 03.07.2019 | ||
BG | 03.10.2019 | ||
NO | 03.10.2019 | ||
GR | 04.10.2019 | ||
IS | 03.11.2019 | ||
PT | 04.11.2019 | ||
Frühere [2020/27] | AL | 03.07.2019 | |
AT | 03.07.2019 | ||
CZ | 03.07.2019 | ||
DK | 03.07.2019 | ||
EE | 03.07.2019 | ||
ES | 03.07.2019 | ||
FI | 03.07.2019 | ||
HR | 03.07.2019 | ||
IT | 03.07.2019 | ||
LT | 03.07.2019 | ||
LV | 03.07.2019 | ||
NL | 03.07.2019 | ||
PL | 03.07.2019 | ||
RO | 03.07.2019 | ||
RS | 03.07.2019 | ||
SE | 03.07.2019 | ||
SK | 03.07.2019 | ||
SM | 03.07.2019 | ||
TR | 03.07.2019 | ||
BG | 03.10.2019 | ||
NO | 03.10.2019 | ||
GR | 04.10.2019 | ||
PT | 04.11.2019 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Frühere [2020/25] | AL | 03.07.2019 | |
AT | 03.07.2019 | ||
CZ | 03.07.2019 | ||
DK | 03.07.2019 | ||
EE | 03.07.2019 | ||
ES | 03.07.2019 | ||
FI | 03.07.2019 | ||
HR | 03.07.2019 | ||
IT | 03.07.2019 | ||
LT | 03.07.2019 | ||
LV | 03.07.2019 | ||
NL | 03.07.2019 | ||
PL | 03.07.2019 | ||
RO | 03.07.2019 | ||
RS | 03.07.2019 | ||
SE | 03.07.2019 | ||
SK | 03.07.2019 | ||
TR | 03.07.2019 | ||
BG | 03.10.2019 | ||
NO | 03.10.2019 | ||
GR | 04.10.2019 | ||
PT | 04.11.2019 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Frühere [2020/24] | AL | 03.07.2019 | |
AT | 03.07.2019 | ||
CZ | 03.07.2019 | ||
DK | 03.07.2019 | ||
EE | 03.07.2019 | ||
ES | 03.07.2019 | ||
FI | 03.07.2019 | ||
HR | 03.07.2019 | ||
IT | 03.07.2019 | ||
LT | 03.07.2019 | ||
LV | 03.07.2019 | ||
NL | 03.07.2019 | ||
PL | 03.07.2019 | ||
RO | 03.07.2019 | ||
RS | 03.07.2019 | ||
SE | 03.07.2019 | ||
TR | 03.07.2019 | ||
BG | 03.10.2019 | ||
NO | 03.10.2019 | ||
GR | 04.10.2019 | ||
PT | 04.11.2019 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Frühere [2020/23] | AL | 03.07.2019 | |
AT | 03.07.2019 | ||
CZ | 03.07.2019 | ||
DK | 03.07.2019 | ||
EE | 03.07.2019 | ||
ES | 03.07.2019 | ||
FI | 03.07.2019 | ||
HR | 03.07.2019 | ||
IT | 03.07.2019 | ||
LT | 03.07.2019 | ||
LV | 03.07.2019 | ||
NL | 03.07.2019 | ||
PL | 03.07.2019 | ||
RO | 03.07.2019 | ||
RS | 03.07.2019 | ||
SE | 03.07.2019 | ||
TR | 03.07.2019 | ||
BG | 03.10.2019 | ||
NO | 03.10.2019 | ||
GR | 04.10.2019 | ||
IS | 03.11.2019 | ||
PT | 04.11.2019 | ||
Frühere [2020/22] | AL | 03.07.2019 | |
AT | 03.07.2019 | ||
CZ | 03.07.2019 | ||
DK | 03.07.2019 | ||
EE | 03.07.2019 | ||
ES | 03.07.2019 | ||
FI | 03.07.2019 | ||
HR | 03.07.2019 | ||
LT | 03.07.2019 | ||
LV | 03.07.2019 | ||
NL | 03.07.2019 | ||
RS | 03.07.2019 | ||
SE | 03.07.2019 | ||
TR | 03.07.2019 | ||
BG | 03.10.2019 | ||
NO | 03.10.2019 | ||
GR | 04.10.2019 | ||
IS | 03.11.2019 | ||
PT | 04.11.2019 | ||
Frühere [2020/17] | AL | 03.07.2019 | |
AT | 03.07.2019 | ||
CZ | 03.07.2019 | ||
ES | 03.07.2019 | ||
FI | 03.07.2019 | ||
HR | 03.07.2019 | ||
LT | 03.07.2019 | ||
LV | 03.07.2019 | ||
NL | 03.07.2019 | ||
RS | 03.07.2019 | ||
SE | 03.07.2019 | ||
TR | 03.07.2019 | ||
BG | 03.10.2019 | ||
NO | 03.10.2019 | ||
GR | 04.10.2019 | ||
IS | 03.11.2019 | ||
PT | 04.11.2019 | ||
Frühere [2020/15] | AL | 03.07.2019 | |
AT | 03.07.2019 | ||
CZ | 03.07.2019 | ||
ES | 03.07.2019 | ||
FI | 03.07.2019 | ||
HR | 03.07.2019 | ||
LT | 03.07.2019 | ||
LV | 03.07.2019 | ||
NL | 03.07.2019 | ||
RS | 03.07.2019 | ||
SE | 03.07.2019 | ||
BG | 03.10.2019 | ||
NO | 03.10.2019 | ||
GR | 04.10.2019 | ||
IS | 03.11.2019 | ||
PT | 04.11.2019 | ||
Frühere [2020/12] | AT | 03.07.2019 | |
CZ | 03.07.2019 | ||
ES | 03.07.2019 | ||
FI | 03.07.2019 | ||
HR | 03.07.2019 | ||
LT | 03.07.2019 | ||
LV | 03.07.2019 | ||
NL | 03.07.2019 | ||
RS | 03.07.2019 | ||
SE | 03.07.2019 | ||
BG | 03.10.2019 | ||
NO | 03.10.2019 | ||
GR | 04.10.2019 | ||
IS | 03.11.2019 | ||
PT | 04.11.2019 | ||
Frühere [2020/11] | AT | 03.07.2019 | |
CZ | 03.07.2019 | ||
ES | 03.07.2019 | ||
FI | 03.07.2019 | ||
HR | 03.07.2019 | ||
LT | 03.07.2019 | ||
LV | 03.07.2019 | ||
NL | 03.07.2019 | ||
RS | 03.07.2019 | ||
SE | 03.07.2019 | ||
BG | 03.10.2019 | ||
NO | 03.10.2019 | ||
GR | 04.10.2019 | ||
PT | 04.11.2019 | ||
Frühere [2020/10] | AT | 03.07.2019 | |
CZ | 03.07.2019 | ||
FI | 03.07.2019 | ||
LT | 03.07.2019 | ||
NL | 03.07.2019 | ||
SE | 03.07.2019 | ||
BG | 03.10.2019 | ||
NO | 03.10.2019 | ||
PT | 04.11.2019 | ||
Frühere [2020/09] | CZ | 03.07.2019 | |
FI | 03.07.2019 | ||
LT | 03.07.2019 | ||
NL | 03.07.2019 | ||
NO | 03.10.2019 | ||
Frühere [2020/08] | LT | 03.07.2019 | |
NL | 03.07.2019 | ||
NO | 03.10.2019 | ||
Frühere [2020/07] | NL | 03.07.2019 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XI]US5099915 (VANDYKE JOHN M [US]) [X] 1-6,11,12,15 * figures 1-3 * [I] 7-10; | [A]EP0611235 (FERRAZ SA [FR]) [A] 1-15 * figure 2 *; | [XI]DE19547440 (NIPPON DENSO CO [JP]) [X] 1-3,5,6,11,12,15 * figure 12 * [I] 4,10; | [XI]US5787977 (YUASA MUNENORI [JP], et al) [X] 1-3,5,6,11,12,15 * figure 3 * [I] 4,10; | [A]US2012080166 (CHENG CHIA-CHUN [TW]) [A] 1-15* the whole document * | vom Anmelder | US5298337 | WO9855812 | DE10031347 | WO0107857 | US6511759 | WO2005073658 | WO2006067349 | WO2008087526 | WO2013043263 | - "Fusion reactor first wall fabrication techniques", G. LE MAROIS ET AL., Fusion Engineering and Design, ELSEVIER SCIENCE, (2002), pages 61 - 62,103-1 | - YVES BIENVENU, "Assemblage par diffusion (soudage ou brasage", TECHNIQUES DE L'INGéNIEUR, (20101010), vol. 7747 |