EP3219281 - VORGEFORMTER GEBOGENER ABLATIONSKATHETER [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 17.08.2018 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 18.08.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 17.08.2018 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 19.09.2018 [2018/38] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Biosense Webster (Israel), Ltd. 4 Hatnufa Street Yokneam, 2066717 / IL | [2017/38] | Erfinder | 01 /
GOVARI, Assaf Vitzo 1 34400 Haifa / IL | [2017/38] | Vertreter | Small, Gary James Carpmaels & Ransford LLP One Southampton Row London WC1B 5HA / GB | [2017/38] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 17162397.8 | 10.12.2010 | [2017/38] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20090636064 | 11.12.2009 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 636064 | [2017/38] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3219281 | Datum: | 20.09.2017 | Sprache: | EN | [2017/38] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 27.07.2017 | Klassifikation | IPC: | A61B18/14, // A61B90/00, A61B34/20 | [2017/38] | CPC: |
A61B18/1492 (EP,IL,US);
A61B18/18 (IL,US);
A61B2017/00867 (EP,IL,US);
A61B2034/2051 (EP,IL,US);
A61B2090/067 (EP,IL,US);
C08L2201/12 (EP,IL,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/38] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VORGEFORMTER GEBOGENER ABLATIONSKATHETER | [2017/38] | Englisch: | PRE-FORMED CURVED ABLATION CATHETER | [2017/38] | Französisch: | CATHÉTER D'ABLATION INCURVÉ PRÉFORMÉ | [2017/38] | Prüfungsverfahren | 21.03.2018 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2018/38] | 30.04.2018 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Prüfungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2018/38] | Stammanmeldung(en) Tooltip | EP10252089.7 / EP2332476 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 22.03.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 22.03.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 22.03.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 22.03.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 22.03.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 12.12.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]US6272371 (SHLOMO BEN-HAIM [IL]) [Y] 1-10 * abstract *; | [A]WO0238064 (SUPER DIMENSION LTD [IL], et al) [A] 1-10 * page 20, line 26 - page 21, line 11; figures 3a,b *; | [A]US2002183638 (SWANSON DAVID K [US]) [A] 1-10 * paragraph [0239]; figures 28,30 *; | [A]US6542781 (KOBLISH JOSEF V [US], et al) [A] 1-10 * column 13, line 34 - line 50; figures 19-21 * * column 12, line 38 - line 48 *; | [Y]US2006241366 (FALWELL GARY [US], et al) [Y] 1-10 * paragraphs [0110] , [0111] , [0219]; figure 54 *; | [A]US2006253116 (AVITALL BOAZ [US], et al) [A] 1* paragraph [0053]; figures 7-12 *; | [A]EP2047797 (BIOSENSE WEBSTER INC [US]) [A] 1-10 * paragraph [0030] * | vom Anmelder | US6064902 |