13.09.2024 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 16.10.2024 [2024/42] |
27.04.2024 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 29.05.2024 [2024/22] |
12.04.2024 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 15.05.2024 [2024/20] |
29.03.2024 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 01.05.2024 [2024/18] |
03.02.2023 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 08.03.2023 [2023/10] |
27.01.2023 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 01.03.2023 [2023/09] |
20.01.2023 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 22.02.2023 [2023/08] |
06.01.2023 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 08.02.2023 [2023/06] |
21.10.2022 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 23.11.2022 [2022/47] |
05.08.2022 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 07.09.2022 [2022/36] |
24.06.2022 |
Kein Einspruch fristgerecht eingelegt |
veröffentlicht am 27.07.2022 [2022/30] |
17.06.2022 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 20.07.2022 [2022/29] |
27.05.2022 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 29.06.2022 [2022/26] |
20.05.2022 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 22.06.2022 [2022/25] |
13.05.2022 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 15.06.2022 [2022/24] |
22.04.2022 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 25.05.2022 [2022/21] |
18.03.2022 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 20.04.2022 [2022/16] |
18.02.2022 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 23.03.2022 [2022/12] |
11.02.2022 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 16.03.2022 [2022/11] |
04.02.2022 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 09.03.2022 [2022/10] |
28.01.2022 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 02.03.2022 [2022/09] |
21.01.2022 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 23.02.2022 [2022/08] |
14.01.2022 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 16.02.2022 [2022/07] |
16.07.2021 |
(Voraussichtliche) Erteilung |
veröffentlicht am 18.08.2021 [2021/33] |
13.07.2021 |
Neuer Eintrag: Zahlung der Erteilungsgebühr |
|
13.07.2021 |
Neuer Eintrag: Zahlung der Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr |
|
10.07.2021 |
Neuer Eintrag: Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche |
|
21.04.2021 |
Neuer Eintrag: Ankündigung der Patenterteilung |
|
26.03.2021 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
12.03.2021 |
Änderung - Klassifikation |
veröffentlicht am 14.04.2021 [2021/15] |
12.03.2021 |
Änderung - Klassifikation |
veröffentlicht am 14.04.2021 [2021/15] |
11.03.2020 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
01.04.2019 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
13.04.2018 |
Das Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist, wurde festgestellt |
|
13.04.2018 |
Prüfungsantrag gestellt |
veröffentlicht am 16.05.2018 [2018/20] |
13.04.2018 |
Änderung - benannte Staaten |
veröffentlicht am 16.05.2018 [2018/20] |
10.04.2018 |
Änderung durch den Anmelder |
|
08.09.2017 |
Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts |
veröffentlicht am 11.10.2017 [2017/41] |
25.03.2017 |
Änderung - Vertreter |
|