EP3264780 - CODIERUNGSSYSTEME MIT ZUSATZSEQUENZPARAMETERSATZ FÜR SKALIERBARE VIDEOCODIERUNG ODER MEHRFACHANSICHTSCODIERUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2018/01] | CODIERUNGSSYSTEME | ||
[2019/49] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 30.04.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 22.05.2020 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 18.05.2020 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 09.03.2020 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 18.11.2019 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 02.11.2018 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 06.07.2018 | ||
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 01.12.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 30.04.2021 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 02.06.2021 [2021/22] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Dolby International AB Apollo Building, 3E Herikerbergweg 1-35 1101 CN Amsterdam Zuidoost / NL | [2018/01] | Erfinder | 01 /
ZHU, Linhua 8 Xue Qing Road Haidan Beijing, 100085 / CN | 02 /
LUO, Jiancong 3404 Hunters Glen Dr. Plainsboro, New Jersey 08536 / US | 03 /
YIN, Peng 65 Warwick Road West Windsor, New Jersey 08550 / US | 04 /
YANG, Jiheng C117, Zhonglan Apartment Beijing University of Technology Pigle Yean 100; Chaoyang District Beijing, 100085 / CN | [2018/01] | Vertreter | Dolby International AB Patent Group Europe 77 Sir John Rogerson's Quay Block C Grand Canal Docklands Dublin, D02 VK60 / IE | [N/P] |
Frühere [2018/01] | Dolby International AB Patent Group Europe Apollo Building, 3E Herikerbergweg 1-35 1101 CN Amsterdam Zuidoost / NL | Anmeldenummer, Anmeldetag | 17166196.0 | 07.04.2008 | [2018/01] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20070923993P | 18.04.2007 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 923993 P | US20070824006 | 28.06.2007 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 824006 | [2018/01] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3264780 | Datum: | 03.01.2018 | Sprache: | EN | [2018/01] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3264780 | Datum: | 24.06.2020 | Sprache: | EN | [2020/26] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 13.10.2017 | Klassifikation | IPC: | H04N21/434 | [2018/01] | CPC: |
H04N21/434 (EP,BR,US);
H04N21/234327 (EP,BR,US);
H04N19/70 (KR);
H04N19/30 (KR);
H04N19/50 (KR);
H04N21/234 (KR);
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2018/32] |
Frühere [2018/01] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | CODIERUNGSSYSTEME MIT ZUSATZSEQUENZPARAMETERSATZ FÜR SKALIERBARE VIDEOCODIERUNG ODER MEHRFACHANSICHTSCODIERUNG | [2019/49] | Englisch: | CODING SYSTEMS USING SUPPLEMENTAL SEQUENCE PARAMETER SET FOR SCALABLE VIDEO CODING OR MULTI-VIEW CODING | [2019/49] | Französisch: | SYSTÈMES DE CODAGE UTILISANT UN ENSEMBLE DE PARAMÈTRES DE SÉQUENCE SUPPLÉMENTAIRE POUR CODAGE VIDÉO ÉVOLUTIF OU CODAGE MULTIVUES | [2019/49] |
Frühere [2018/01] | CODIERUNGSSYSTEME | ||
Frühere [2018/01] | CODING SYSTEMS | ||
Frühere [2018/01] | SYSTÈMES DE CODAGE | Prüfungsverfahren | 12.04.2017 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 03.07.2018 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 03.07.2018 | Prüfungsantrag gestellt [2018/32] | 05.11.2018 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 03.05.2019 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 19.11.2019 | Ankündigung der Patenterteilung | 05.03.2020 | Nichteinverständnis des Anmelders mit der Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines Patents oder Wiederaufnahme des Prüfungsverfahrens durch das EPA | 05.03.2020 | Erteilungsgebühr entrichtet | 05.03.2020 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 18.05.2020 | Information über die beabsichtigte Patenterteilung | 18.05.2020 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Stammanmeldung(en) Tooltip | EP08742644.1 / EP2147555 | EP12165846.2 / EP2528340 | Teilanmeldung(en) | EP20162659.5 / EP3700221 | EP21214034.7 / EP4054201 | Einspruch (Einsprüche) | 25.03.2021 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2021/22] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 14.08.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 14.08.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 14.08.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 14.08.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 14.08.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 14.08.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 14.08.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 14.08.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 27.04.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 | 29.04.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 12 | 05.03.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 13 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | ES | 24.06.2020 | PL | 24.06.2020 | RO | 24.06.2020 | GR | 25.09.2020 | PT | 26.10.2020 | [2021/10] |
Frühere [2021/09] | ES | 24.06.2020 | |
RO | 24.06.2020 | ||
GR | 25.09.2020 | ||
PT | 26.10.2020 | ||
Frühere [2020/50] | GR | 25.09.2020 |