EP3387908 - VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUM AUFROLLEN VON BLÄTTERTEIGTEILEN MIT TRENNBLATT [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 14.06.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 07.07.2023 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 11.06.2023 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 18.03.2019 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 08.02.2019 | ||
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 14.09.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 14.06.2024 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 17.07.2024 [2024/29] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Radie B.V. Plantijnweg 23 4104 BC Culemborg / NL | [2018/42] | Erfinder | 01 /
VAN BLOKLAND, Johannes Josephus Antonius Naarderstraat 67 1251 BG Laren / NL | [2018/42] | Vertreter | IP Maison Sportweg 6 2751 ER Moerkapelle / NL | [2023/32] |
Frühere [2018/42] | Patentwerk B.V. P.O. Box 1514 5200 BN 's-Hertogenbosch / NL | Anmeldenummer, Anmeldetag | 17166359.4 | 12.04.2017 | [2018/42] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3387908 | Datum: | 17.10.2018 | Sprache: | EN | [2018/42] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3387908 | Datum: | 09.08.2023 | Sprache: | EN | [2023/32] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 04.10.2017 | Klassifikation | IPC: | A21C3/06, A21C9/08 | [2018/42] | CPC: |
A21C3/06 (EP);
A21C9/08 (EP);
A21C9/088 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/11] |
Frühere [2018/42] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUM AUFROLLEN VON BLÄTTERTEIGTEILEN MIT TRENNBLATT | [2018/42] | Englisch: | METHOD AND DEVICE FOR ROLLING UP LAMINATED DOUGH PIECES WITH A SEPARATOR SHEET | [2018/42] | Französisch: | PROCÉDÉ ET DISPOSITIF POUR ENROULER DES MORCEAUX DE PÂTE FEUILLETÉE AVEC UNE FEUILLE DE SÉPARATION | [2018/42] | Prüfungsverfahren | 04.02.2019 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 04.02.2019 | Prüfungsantrag gestellt [2019/11] | 04.02.2019 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 21.03.2019 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 21.08.2019 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 17.03.2021 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 05.07.2021 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 27.06.2022 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 04.07.2022 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 12.06.2023 | Ankündigung der Patenterteilung | 03.07.2023 | Erteilungsgebühr entrichtet | 03.07.2023 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 03.07.2023 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 13.05.2024 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2024/29] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 29.04.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 09.03.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 27.04.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 25.03.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 23.03.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | CZ | 09.08.2023 | ES | 09.08.2023 | HR | 09.08.2023 | PL | 09.08.2023 | RO | 09.08.2023 | RS | 09.08.2023 | SK | 09.08.2023 | SM | 09.08.2023 | NO | 09.11.2023 | GR | 10.11.2023 | IS | 09.12.2023 | [2024/23] |
Frühere [2024/20] | HR | 09.08.2023 | |
PL | 09.08.2023 | ||
RS | 09.08.2023 | ||
SM | 09.08.2023 | ||
NO | 09.11.2023 | ||
GR | 10.11.2023 | ||
IS | 09.12.2023 | ||
Frühere [2024/10] | HR | 09.08.2023 | |
PL | 09.08.2023 | ||
RS | 09.08.2023 | ||
NO | 09.11.2023 | ||
GR | 10.11.2023 | ||
IS | 09.12.2023 | ||
Frühere [2024/09] | NO | 09.11.2023 | |
GR | 10.11.2023 | ||
IS | 09.12.2023 | ||
Frühere [2024/08] | NO | 09.11.2023 | |
GR | 10.11.2023 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]GB1242885 (RIEK VAN BAKKERIJWERKTUIGEN V [NL]) [A] 1-13* figures 1-3 *; | [A]US5078585 (MORIKAWA MICHIO [JP], et al) [A] 1-13 * figure 2 *; | [XYI]WO9702750 (WEWALKA GMBH [AT]) [X] 1,2,4,11,12 * figures 1,2,4 * * pages 7-8 * [Y] 9,10 [I] 3-7,13; | [A]EP1366667 (SEEWER AG MASCHF [CH]) [A] 1-13 * figures 4a,4b *; | [YD]EP2529629 (RADEMAKER B V [NL]) [YD] 9,10 * figures 1,2 * | vom Anmelder | EP2529629 |