EP3239548 - SCHRAUBVERBINDUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 12.03.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 02.09.2024 | |
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 24.06.2020 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 04.05.2018 | ||
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 29.09.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 12.03.2021 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 14.04.2021 [2021/15] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Senvion GmbH Überseering 10 22297 Hamburg / DE | [2017/44] | Erfinder | 01 /
Eusterbarkey, Carsten Rieke Reech 48 25813 Simonsberg / DE | [2017/44] | Vertreter | Glawe, Delfs, Moll Partnerschaft mbB von Patent- und Rechtsanwälten Postfach 13 03 91 20103 Hamburg / DE | [N/P] |
Frühere [2017/44] | Glawe, Delfs, Moll Partnerschaft mbB von Patent- und Rechtsanwälten Postfach 13 03 91 20103 Hamburg / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 17166736.3 | 18.04.2017 | [2017/44] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE20161005019 | 26.04.2016 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102016005019 | [2017/44] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3239548 | Datum: | 01.11.2017 | Sprache: | DE | [2017/44] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 22.09.2017 | Klassifikation | IPC: | F16D1/033, // F16B19/02 | [2017/44] | CPC: |
F16D1/033 (EP);
F16B19/02 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/23] |
Frühere [2017/44] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | SCHRAUBVERBINDUNG | [2017/44] | Englisch: | SCREW CONNECTION | [2017/44] | Französisch: | LIAISON VISSÉE | [2017/44] | Prüfungsverfahren | 18.04.2017 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 26.04.2018 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 26.04.2018 | Prüfungsantrag gestellt [2018/23] | 25.06.2020 | Ankündigung der Patenterteilung | 06.11.2020 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2021/15] | 26.11.2020 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erteilungsgebühr/Druckkostengebühr nicht fristgerecht entrichtet [2021/15] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 25.06.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 20.03.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.04.2019 | 03   M06   Gebühr entrichtet am   25.06.2019 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [IY]JP2015094394 (MITSUBISHI HITACHI POWER SYS) [I] 1-12 * figure 7 * [Y] 10-12; | [IY]US2013202440 (IVAKITCH RICHARD [CA], et al) [I] 1-12 * figure 2 * [Y] 10-12; | [IY]US3835525 (KING J) [I] 1-9 * figure 4 * [Y] 10-12; | [I]EP1103730 (BALCKE DUERR ENERGIETECH GMBH [DE]) [I] 1-9 * figure 5 *; | [I]US4244661 (DERVY ARAM J) [I] 1-9 * figures 1,2 *; | [I]DE102014203276 (BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG [DE]) [I] 1-9 * figure 1 * |