EP3229386 - OPTISCHE KANALLOTUNGSVORRICHTUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 05.03.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 27.03.2020 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 14.11.2019 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 22.03.2019 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 30.03.2018 | ||
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 08.09.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 15.07.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 17.08.2022 [2022/33] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Huawei Technologies Co., Ltd. Intellectual Property Department Huawei Administration Building Shenzhen Guangdong 518129 / CN | [2019/50] |
Frühere [2017/41] | Für alle benannten Staaten Huawei Technologies Co., Ltd. Huawei Administration Building Bantian Longgang District Shenzhen, Guangdong 518129 / CN | Erfinder | 01 /
HAUSKE, Fabian Nikolaus c/o Huawei Technologies Duesseldorf GmbH Riesstr. 25 80992 Munich / DE | 02 /
XIE, Changsong c/o Huawei Technologies Duesseldorf GmbH Riesstr. 25 80992 Munich / DE | [2017/41] | Vertreter | Gill Jennings & Every LLP The Broadgate Tower 20 Primrose Street London EC2A 2ES / GB | [2020/18] |
Frühere [2017/41] | Kreuz, Georg Maria Huawei Technologies Duesseldorf GmbH Riesstrasse 8 80992 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 17167475.7 | 06.05.2013 | [2017/41] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3229386 | Datum: | 11.10.2017 | Sprache: | EN | [2017/41] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3229386 | Datum: | 29.04.2020 | Sprache: | EN | [2020/18] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 24.08.2017 | Klassifikation | IPC: | H04B10/077, H04B10/61 | [2017/41] | CPC: |
H04B10/0775 (EP,US);
H04B10/503 (US);
H04B10/516 (US);
H04B10/61 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/18] |
Frühere [2017/41] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | OPTISCHE KANALLOTUNGSVORRICHTUNG | [2017/41] | Englisch: | OPTICAL CHANNEL SOUNDER | [2017/41] | Französisch: | SONDEUR DE CANAL OPTIQUE | [2017/41] | Prüfungsverfahren | 21.04.2017 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 21.03.2018 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 21.03.2018 | Prüfungsantrag gestellt [2018/18] | 27.03.2019 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 17.06.2019 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 15.11.2019 | Ankündigung der Patenterteilung | 17.03.2020 | Erteilungsgebühr entrichtet | 17.03.2020 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 23.03.2020 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Stammanmeldung(en) Tooltip | EP13722369.9 / EP2995021 | Einspruch (Einsprüche) | 01.02.2021 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2021/14] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 21.08.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 21.08.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 21.08.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 31.05.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 31.05.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 06.05.2013 | AL | 29.04.2020 | AT | 29.04.2020 | CY | 29.04.2020 | CZ | 29.04.2020 | DK | 29.04.2020 | EE | 29.04.2020 | ES | 29.04.2020 | FI | 29.04.2020 | HR | 29.04.2020 | IT | 29.04.2020 | LT | 29.04.2020 | LV | 29.04.2020 | MC | 29.04.2020 | MK | 29.04.2020 | MT | 29.04.2020 | NL | 29.04.2020 | PL | 29.04.2020 | RO | 29.04.2020 | RS | 29.04.2020 | SE | 29.04.2020 | SI | 29.04.2020 | SK | 29.04.2020 | SM | 29.04.2020 | TR | 29.04.2020 | IE | 06.05.2020 | LU | 06.05.2020 | BE | 31.05.2020 | CH | 31.05.2020 | LI | 31.05.2020 | BG | 29.07.2020 | NO | 29.07.2020 | GR | 30.07.2020 | IS | 29.08.2020 | PT | 31.08.2020 | [2022/33] |
Frühere [2022/27] | HU | 06.05.2013 | |
AL | 29.04.2020 | ||
AT | 29.04.2020 | ||
CY | 29.04.2020 | ||
CZ | 29.04.2020 | ||
DK | 29.04.2020 | ||
EE | 29.04.2020 | ||
ES | 29.04.2020 | ||
FI | 29.04.2020 | ||
HR | 29.04.2020 | ||
IT | 29.04.2020 | ||
LT | 29.04.2020 | ||
LV | 29.04.2020 | ||
MC | 29.04.2020 | ||
MT | 29.04.2020 | ||
NL | 29.04.2020 | ||
PL | 29.04.2020 | ||
RO | 29.04.2020 | ||
RS | 29.04.2020 | ||
SE | 29.04.2020 | ||
SI | 29.04.2020 | ||
SK | 29.04.2020 | ||
SM | 29.04.2020 | ||
TR | 29.04.2020 | ||
IE | 06.05.2020 | ||
LU | 06.05.2020 | ||
BE | 31.05.2020 | ||
CH | 31.05.2020 | ||
LI | 31.05.2020 | ||
BG | 29.07.2020 | ||
NO | 29.07.2020 | ||
GR | 30.07.2020 | ||
IS | 29.08.2020 | ||
PT | 31.08.2020 | ||
Frühere [2021/24] | AL | 29.04.2020 | |
AT | 29.04.2020 | ||
CZ | 29.04.2020 | ||
DK | 29.04.2020 | ||
EE | 29.04.2020 | ||
ES | 29.04.2020 | ||
FI | 29.04.2020 | ||
HR | 29.04.2020 | ||
IT | 29.04.2020 | ||
LT | 29.04.2020 | ||
LV | 29.04.2020 | ||
MC | 29.04.2020 | ||
NL | 29.04.2020 | ||
PL | 29.04.2020 | ||
RO | 29.04.2020 | ||
RS | 29.04.2020 | ||
SE | 29.04.2020 | ||
SI | 29.04.2020 | ||
SK | 29.04.2020 | ||
SM | 29.04.2020 | ||
IE | 06.05.2020 | ||
LU | 06.05.2020 | ||
BE | 31.05.2020 | ||
CH | 31.05.2020 | ||
LI | 31.05.2020 | ||
BG | 29.07.2020 | ||
NO | 29.07.2020 | ||
GR | 30.07.2020 | ||
IS | 29.08.2020 | ||
PT | 31.08.2020 | ||
Frühere [2021/20] | AL | 29.04.2020 | |
AT | 29.04.2020 | ||
CZ | 29.04.2020 | ||
DK | 29.04.2020 | ||
EE | 29.04.2020 | ||
ES | 29.04.2020 | ||
FI | 29.04.2020 | ||
HR | 29.04.2020 | ||
IT | 29.04.2020 | ||
LT | 29.04.2020 | ||
LV | 29.04.2020 | ||
MC | 29.04.2020 | ||
NL | 29.04.2020 | ||
PL | 29.04.2020 | ||
RO | 29.04.2020 | ||
RS | 29.04.2020 | ||
SE | 29.04.2020 | ||
SK | 29.04.2020 | ||
SM | 29.04.2020 | ||
IE | 06.05.2020 | ||
LU | 06.05.2020 | ||
CH | 31.05.2020 | ||
LI | 31.05.2020 | ||
BG | 29.07.2020 | ||
NO | 29.07.2020 | ||
GR | 30.07.2020 | ||
IS | 29.08.2020 | ||
PT | 31.08.2020 | ||
Frühere [2021/15] | AL | 29.04.2020 | |
AT | 29.04.2020 | ||
CZ | 29.04.2020 | ||
DK | 29.04.2020 | ||
EE | 29.04.2020 | ||
ES | 29.04.2020 | ||
FI | 29.04.2020 | ||
HR | 29.04.2020 | ||
IT | 29.04.2020 | ||
LT | 29.04.2020 | ||
LV | 29.04.2020 | ||
MC | 29.04.2020 | ||
NL | 29.04.2020 | ||
PL | 29.04.2020 | ||
RO | 29.04.2020 | ||
RS | 29.04.2020 | ||
SE | 29.04.2020 | ||
SK | 29.04.2020 | ||
SM | 29.04.2020 | ||
LU | 06.05.2020 | ||
CH | 31.05.2020 | ||
LI | 31.05.2020 | ||
BG | 29.07.2020 | ||
NO | 29.07.2020 | ||
GR | 30.07.2020 | ||
IS | 29.08.2020 | ||
PT | 31.08.2020 | ||
Frühere [2021/10] | AL | 29.04.2020 | |
AT | 29.04.2020 | ||
CZ | 29.04.2020 | ||
DK | 29.04.2020 | ||
EE | 29.04.2020 | ||
ES | 29.04.2020 | ||
FI | 29.04.2020 | ||
HR | 29.04.2020 | ||
IT | 29.04.2020 | ||
LT | 29.04.2020 | ||
LV | 29.04.2020 | ||
MC | 29.04.2020 | ||
NL | 29.04.2020 | ||
PL | 29.04.2020 | ||
RO | 29.04.2020 | ||
RS | 29.04.2020 | ||
SE | 29.04.2020 | ||
SK | 29.04.2020 | ||
SM | 29.04.2020 | ||
CH | 31.05.2020 | ||
LI | 31.05.2020 | ||
BG | 29.07.2020 | ||
NO | 29.07.2020 | ||
GR | 30.07.2020 | ||
IS | 29.08.2020 | ||
PT | 31.08.2020 | ||
Frühere [2021/09] | AL | 29.04.2020 | |
AT | 29.04.2020 | ||
CZ | 29.04.2020 | ||
DK | 29.04.2020 | ||
EE | 29.04.2020 | ||
ES | 29.04.2020 | ||
FI | 29.04.2020 | ||
HR | 29.04.2020 | ||
IT | 29.04.2020 | ||
LT | 29.04.2020 | ||
LV | 29.04.2020 | ||
MC | 29.04.2020 | ||
NL | 29.04.2020 | ||
RO | 29.04.2020 | ||
RS | 29.04.2020 | ||
SE | 29.04.2020 | ||
SM | 29.04.2020 | ||
CH | 31.05.2020 | ||
LI | 31.05.2020 | ||
BG | 29.07.2020 | ||
NO | 29.07.2020 | ||
GR | 30.07.2020 | ||
IS | 29.08.2020 | ||
PT | 31.08.2020 | ||
Frühere [2021/08] | AL | 29.04.2020 | |
DK | 29.04.2020 | ||
ES | 29.04.2020 | ||
FI | 29.04.2020 | ||
HR | 29.04.2020 | ||
LT | 29.04.2020 | ||
LV | 29.04.2020 | ||
NL | 29.04.2020 | ||
RO | 29.04.2020 | ||
RS | 29.04.2020 | ||
SE | 29.04.2020 | ||
SM | 29.04.2020 | ||
CH | 31.05.2020 | ||
LI | 31.05.2020 | ||
BG | 29.07.2020 | ||
NO | 29.07.2020 | ||
GR | 30.07.2020 | ||
IS | 29.08.2020 | ||
PT | 31.08.2020 | ||
Frühere [2021/04] | AL | 29.04.2020 | |
FI | 29.04.2020 | ||
HR | 29.04.2020 | ||
LT | 29.04.2020 | ||
LV | 29.04.2020 | ||
NL | 29.04.2020 | ||
RS | 29.04.2020 | ||
SE | 29.04.2020 | ||
BG | 29.07.2020 | ||
NO | 29.07.2020 | ||
GR | 30.07.2020 | ||
IS | 29.08.2020 | ||
PT | 31.08.2020 | ||
Frühere [2021/01] | FI | 29.04.2020 | |
HR | 29.04.2020 | ||
LT | 29.04.2020 | ||
LV | 29.04.2020 | ||
RS | 29.04.2020 | ||
SE | 29.04.2020 | ||
BG | 29.07.2020 | ||
NO | 29.07.2020 | ||
GR | 30.07.2020 | ||
IS | 29.08.2020 | ||
PT | 31.08.2020 | ||
Frühere [2020/51] | FI | 29.04.2020 | |
HR | 29.04.2020 | ||
LT | 29.04.2020 | ||
LV | 29.04.2020 | ||
RS | 29.04.2020 | ||
SE | 29.04.2020 | ||
NO | 29.07.2020 | ||
GR | 30.07.2020 | ||
IS | 29.08.2020 | ||
PT | 31.08.2020 | ||
Frühere [2020/50] | FI | 29.04.2020 | |
HR | 29.04.2020 | ||
LT | 29.04.2020 | ||
LV | 29.04.2020 | ||
SE | 29.04.2020 | ||
NO | 29.07.2020 | ||
GR | 30.07.2020 | ||
IS | 29.08.2020 | ||
PT | 31.08.2020 | ||
Frühere [2020/48] | FI | 29.04.2020 | |
LT | 29.04.2020 | ||
SE | 29.04.2020 | ||
NO | 29.07.2020 | ||
IS | 29.08.2020 | ||
PT | 31.08.2020 | ||
Frühere [2020/47] | LT | 29.04.2020 | |
NO | 29.07.2020 | ||
IS | 29.08.2020 | ||
Frühere [2020/46] | IS | 29.08.2020 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]EP2487811 (NOKIA SIEMENS NETWORKS OY [FI]) [A] 1-9 * page 5, paragraph 50 - page 12, paragraph 121; figures 1,2 *; | [E]WO2014180495 (HUAWEI TECH CO LTD [CN], et al) [E] 1-9 * the whole document * | [A] - IRINA STEFAN ET AL, "Optical Wireless OFDM System on FPGA: Study of LED Nonlinearity Effects", VEHICULAR TECHNOLOGY CONFERENCE (VTC SPRING), 2011 IEEE 73RD, IEEE, (20110515), doi:10.1109/VETECS.2011.5956691, ISBN 978-1-4244-8332-7, pages 1 - 5, XP031897090 [A] 1-9 * Sections II, IV;; figures 1,5 * DOI: http://dx.doi.org/10.1109/VETECS.2011.5956691 | [A] - PITTALA FABIO ET AL, "Training-based channel estimation for signal equalization and OPM in 16-QAM optical transmission systems", 2012 38TH EUROPEAN CONFERENCE AND EXHIBITION ON OPTICAL COMMUNICATIONS, OSA, (20120916), doi:10.1364/ECEOC.2012.P3.16, pages 1 - 3, XP032543886 [A] 1-9 DOI: http://dx.doi.org/10.1364/ECEOC.2012.P3.16 | Prüfung | US2004114939 |