EP3252981 - VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR VERBESSERUNG DER STEUERKANALSTRUKTUR IN VERKÜRZTEN ÜBERTRAGUNGSZEITINTERVALLEN IN EINEM DRAHTLOSKOMMUNIKATIONSSYSTEM [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 24.07.2020 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 28.09.2018 | ||
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 03.11.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 14.05.2024 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | Anmelder | Für alle benannten Staaten ASUSTek Computer Inc. No. 15, Lite Road Peitou, Taipei-City 112 / TW | [2017/49] | Erfinder | 01 /
LI, Ming-Che ASUSTek Computer Inc. No.15, Lite Road Peitou District 112 Taipei City / TW | 02 /
LIN, Ko-Chiang ASUSTek Computer Inc. No.15, Lite Road Peitou District 112 Taipei City / TW | 03 /
TSENG, Li-Chih ASUSTek Computer Inc. No.15, Lite Road Peitou District 112 Taipei City / TW | [2017/49] | Vertreter | Hoefer & Partner Patentanwälte mbB Pilgersheimer Straße 20 81543 München / DE | [2017/49] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 17170835.7 | 12.05.2017 | [2017/49] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201662335415P | 12.05.2016 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201662335415 P | [2017/49] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP3252981 | Datum: | 06.12.2017 | Sprache: | EN | [2017/49] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP3252981 | Datum: | 18.04.2018 | Sprache: | EN | [2018/16] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 19.03.2018 | Klassifikation | IPC: | H04L1/18 | [2017/49] | CPC: |
H04L1/1854 (EP,US);
H04L5/0053 (KR);
H04W72/0446 (CN,US);
H04W72/1268 (KR,US);
H04B7/0413 (CN);
H04L1/1671 (KR);
H04L1/1812 (KR);
H04L1/1861 (US);
H04L1/1887 (EP,US);
H04L5/0078 (KR);
H04W24/08 (US);
H04W72/23 (KR,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/44] |
Frühere [2017/49] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR VERBESSERUNG DER STEUERKANALSTRUKTUR IN VERKÜRZTEN ÜBERTRAGUNGSZEITINTERVALLEN IN EINEM DRAHTLOSKOMMUNIKATIONSSYSTEM | [2017/49] | Englisch: | METHOD AND APPARATUS FOR IMPROVING CONTROL CHANNEL STRUCTURE IN SHORTENED TRANSMISSION TIME INTERVALS IN A WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM | [2017/49] | Französisch: | PROCÉDÉ ET APPAREIL POUR AMÉLIORER LA STRUCTURE DE CANAL DE COMMANDE DANS DES INTERVALLES DE TEMPS DE TRANSMISSION RÉDUITS DANS UN SYSTÈME DE COMMUNICATION SANS FIL | [2017/49] | Prüfungsverfahren | 12.05.2017 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 25.09.2018 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 25.09.2018 | Prüfungsantrag gestellt [2018/44] | 28.07.2020 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 25.11.2020 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 22.11.2021 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 23.02.2022 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 12.11.2024 | Termin der mündlichen Verhandlung | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 31.05.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 31.03.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 31.05.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 24.05.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 23.05.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 14.05.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. |