EP3249374 - DRUCKPRÜFVORRICHTUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 02.11.2018 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 27.10.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 02.11.2018 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 05.12.2018 [2018/49] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Veltec GmbH Rüttelweg 7 63843 Niedernberg / DE | [2017/48] | Erfinder | 01 /
Knoll, Karl-Heinz Am Storchsborn 8 63546 Hammersbach / DE | [2017/48] | Vertreter | Wächter, Jochen, et al Kroher-Strobel Rechts- und Patentanwälte PartmbB Bavariaring 20 80336 München / DE | [2017/48] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 17171094.0 | 15.05.2017 | [2017/48] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE20162003401U | 28.05.2016 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 202016003401 U | [2017/48] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3249374 | Datum: | 29.11.2017 | Sprache: | DE | [2017/48] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 18.10.2017 | Klassifikation | IPC: | G01M3/02, F16L41/00, F16L55/115, F16L55/07 | [2017/48] | CPC: |
F16L41/008 (EP);
F16L55/07 (EP);
F16L55/1152 (EP);
G01M3/022 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/48] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | DRUCKPRÜFVORRICHTUNG | [2017/48] | Englisch: | PRESSURE TESTING DEVICE | [2017/48] | Französisch: | DISPOSITIF DE CONTRÔLE DE PRESSION | [2017/48] | Prüfungsverfahren | 30.05.2018 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2018/49] | 09.07.2018 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Prüfungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2018/49] |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [I]GB2448036 (STATS [GB]) [I] 1,2,4-9 * page 4, line 19 - page 6, line 29 * * figure . *; | [XI]EP0103777 (INST CHEMII PRZEMYSLOWEJ [PL]) [X] 1-3,9 * page 5, line 32 - page 7, line 30 * * figure - * [I] 4-8 | vom Anmelder | EP1123494 |