EP3246979 - WIEDERAUFLADBARE BATTERIE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 15.11.2019 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 07.12.2018 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 30.07.2018 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 25.05.2018 | ||
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 20.10.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 08.07.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 10.08.2022 [2022/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Samsung SDI Co., Ltd. 150-20, Gongse-ro Giheung-gu Yongin-si, Gyeonggi-do 17084 / KR | [2017/47] | Erfinder | 01 /
Cho, Seongbong Legal & IP Team, SAMSUNG SDI CO., LTD., 150-20 Gongse-ro, Giheung-gu 17084 Yongin-si, Gyeonggi-do / KR | 02 /
Shin, Jeongsoon Legal & IP Team, SAMSUNG SDI CO., LTD., 150-20 Gongse-ro, Giheung-gu 17084 Yongin-si, Gyeonggi-do / KR | 03 /
Lee, Young-Jun Legal & IP Team, SAMSUNG SDI CO., LTD., 150-20 Gongse-ro, Giheung-gu 17084 Yongin-si, Gyeonggi-do / KR | 04 /
Kim, Taewoo Legal & IP Team, SAMSUNG SDI CO., LTD., 150-20 Gongse-ro, Giheung-gu 17084 Yongin-si, Gyeonggi-do / KR | [2017/47] | Vertreter | Gulde & Partner Patent- und Rechtsanwaltskanzlei mbB Wallstraße 58/59 10179 Berlin / DE | [2017/47] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 17171956.0 | 19.05.2017 | [2017/47] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | KR20160061604 | 19.05.2016 Ursprünglich veröffentlichtes Format: KR 20160061604 | [2017/47] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3246979 | Datum: | 22.11.2017 | Sprache: | EN | [2017/47] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3246979 | Datum: | 09.01.2019 | Sprache: | EN | [2019/02] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 06.10.2017 | Klassifikation | IPC: | H01M10/04, H01M2/18 | [2017/47] | CPC: |
H01M10/0459 (EP,CN,KR,US);
H01M10/0431 (US);
H01M10/0583 (KR);
H01M4/13 (KR);
H01M50/119 (EP,KR,US);
H01M50/121 (EP,KR,US);
H01M50/124 (US);
H01M50/129 (EP,KR,US);
H01M50/463 (EP,KR,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/26] |
Frühere [2017/47] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | WIEDERAUFLADBARE BATTERIE | [2017/47] | Englisch: | RECHARGEABLE BATTERY | [2017/47] | Französisch: | BATTERIE RECHARGEABLE | [2017/47] | Prüfungsverfahren | 19.05.2017 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 22.05.2018 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 22.05.2018 | Prüfungsantrag gestellt [2018/26] | 31.07.2018 | Ankündigung der Patenterteilung | 27.11.2018 | Erteilungsgebühr entrichtet | 27.11.2018 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 27.11.2018 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 10.10.2019 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2019/51] |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 19.05.2017 | AL | 09.01.2019 | AT | 09.01.2019 | CY | 09.01.2019 | CZ | 09.01.2019 | DK | 09.01.2019 | EE | 09.01.2019 | ES | 09.01.2019 | FI | 09.01.2019 | HR | 09.01.2019 | IT | 09.01.2019 | LT | 09.01.2019 | LV | 09.01.2019 | MC | 09.01.2019 | MK | 09.01.2019 | MT | 09.01.2019 | NL | 09.01.2019 | PL | 09.01.2019 | RO | 09.01.2019 | RS | 09.01.2019 | SE | 09.01.2019 | SI | 09.01.2019 | SK | 09.01.2019 | SM | 09.01.2019 | TR | 09.01.2019 | BG | 09.04.2019 | NO | 09.04.2019 | GR | 10.04.2019 | IS | 09.05.2019 | PT | 09.05.2019 | IE | 19.05.2019 | LU | 19.05.2019 | BE | 31.05.2019 | [2022/32] |
Frühere [2021/34] | HU | 19.05.2017 | |
AL | 09.01.2019 | ||
AT | 09.01.2019 | ||
CY | 09.01.2019 | ||
CZ | 09.01.2019 | ||
DK | 09.01.2019 | ||
EE | 09.01.2019 | ||
ES | 09.01.2019 | ||
FI | 09.01.2019 | ||
HR | 09.01.2019 | ||
IT | 09.01.2019 | ||
LT | 09.01.2019 | ||
LV | 09.01.2019 | ||
MC | 09.01.2019 | ||
MT | 09.01.2019 | ||
NL | 09.01.2019 | ||
PL | 09.01.2019 | ||
RO | 09.01.2019 | ||
RS | 09.01.2019 | ||
SE | 09.01.2019 | ||
SI | 09.01.2019 | ||
SK | 09.01.2019 | ||
SM | 09.01.2019 | ||
TR | 09.01.2019 | ||
BG | 09.04.2019 | ||
NO | 09.04.2019 | ||
GR | 10.04.2019 | ||
IS | 09.05.2019 | ||
PT | 09.05.2019 | ||
IE | 19.05.2019 | ||
LU | 19.05.2019 | ||
BE | 31.05.2019 | ||
Frühere [2021/32] | HU | 19.05.2017 | |
AL | 09.01.2019 | ||
AT | 09.01.2019 | ||
CY | 09.01.2019 | ||
CZ | 09.01.2019 | ||
DK | 09.01.2019 | ||
EE | 09.01.2019 | ||
ES | 09.01.2019 | ||
FI | 09.01.2019 | ||
HR | 09.01.2019 | ||
IT | 09.01.2019 | ||
LT | 09.01.2019 | ||
LV | 09.01.2019 | ||
MC | 09.01.2019 | ||
NL | 09.01.2019 | ||
PL | 09.01.2019 | ||
RO | 09.01.2019 | ||
RS | 09.01.2019 | ||
SE | 09.01.2019 | ||
SI | 09.01.2019 | ||
SK | 09.01.2019 | ||
SM | 09.01.2019 | ||
TR | 09.01.2019 | ||
BG | 09.04.2019 | ||
NO | 09.04.2019 | ||
GR | 10.04.2019 | ||
IS | 09.05.2019 | ||
PT | 09.05.2019 | ||
IE | 19.05.2019 | ||
LU | 19.05.2019 | ||
BE | 31.05.2019 | ||
Frühere [2021/31] | AL | 09.01.2019 | |
AT | 09.01.2019 | ||
CY | 09.01.2019 | ||
CZ | 09.01.2019 | ||
DK | 09.01.2019 | ||
EE | 09.01.2019 | ||
ES | 09.01.2019 | ||
FI | 09.01.2019 | ||
HR | 09.01.2019 | ||
IT | 09.01.2019 | ||
LT | 09.01.2019 | ||
LV | 09.01.2019 | ||
MC | 09.01.2019 | ||
NL | 09.01.2019 | ||
PL | 09.01.2019 | ||
RO | 09.01.2019 | ||
RS | 09.01.2019 | ||
SE | 09.01.2019 | ||
SI | 09.01.2019 | ||
SK | 09.01.2019 | ||
SM | 09.01.2019 | ||
TR | 09.01.2019 | ||
BG | 09.04.2019 | ||
NO | 09.04.2019 | ||
GR | 10.04.2019 | ||
IS | 09.05.2019 | ||
PT | 09.05.2019 | ||
IE | 19.05.2019 | ||
LU | 19.05.2019 | ||
BE | 31.05.2019 | ||
Frühere [2021/26] | AL | 09.01.2019 | |
AT | 09.01.2019 | ||
CY | 09.01.2019 | ||
CZ | 09.01.2019 | ||
DK | 09.01.2019 | ||
EE | 09.01.2019 | ||
ES | 09.01.2019 | ||
FI | 09.01.2019 | ||
HR | 09.01.2019 | ||
IT | 09.01.2019 | ||
LT | 09.01.2019 | ||
LV | 09.01.2019 | ||
MC | 09.01.2019 | ||
NL | 09.01.2019 | ||
PL | 09.01.2019 | ||
RO | 09.01.2019 | ||
RS | 09.01.2019 | ||
SE | 09.01.2019 | ||
SI | 09.01.2019 | ||
SK | 09.01.2019 | ||
TR | 09.01.2019 | ||
BG | 09.04.2019 | ||
NO | 09.04.2019 | ||
GR | 10.04.2019 | ||
IS | 09.05.2019 | ||
PT | 09.05.2019 | ||
IE | 19.05.2019 | ||
LU | 19.05.2019 | ||
BE | 31.05.2019 | ||
Frühere [2020/26] | AL | 09.01.2019 | |
AT | 09.01.2019 | ||
CZ | 09.01.2019 | ||
DK | 09.01.2019 | ||
EE | 09.01.2019 | ||
ES | 09.01.2019 | ||
FI | 09.01.2019 | ||
HR | 09.01.2019 | ||
IT | 09.01.2019 | ||
LT | 09.01.2019 | ||
LV | 09.01.2019 | ||
MC | 09.01.2019 | ||
NL | 09.01.2019 | ||
PL | 09.01.2019 | ||
RO | 09.01.2019 | ||
RS | 09.01.2019 | ||
SE | 09.01.2019 | ||
SI | 09.01.2019 | ||
SK | 09.01.2019 | ||
TR | 09.01.2019 | ||
BG | 09.04.2019 | ||
NO | 09.04.2019 | ||
GR | 10.04.2019 | ||
IS | 09.05.2019 | ||
PT | 09.05.2019 | ||
IE | 19.05.2019 | ||
LU | 19.05.2019 | ||
BE | 31.05.2019 | ||
Frühere [2020/21] | AL | 09.01.2019 | |
AT | 09.01.2019 | ||
CZ | 09.01.2019 | ||
DK | 09.01.2019 | ||
EE | 09.01.2019 | ||
ES | 09.01.2019 | ||
FI | 09.01.2019 | ||
HR | 09.01.2019 | ||
IT | 09.01.2019 | ||
LT | 09.01.2019 | ||
LV | 09.01.2019 | ||
MC | 09.01.2019 | ||
NL | 09.01.2019 | ||
PL | 09.01.2019 | ||
RO | 09.01.2019 | ||
RS | 09.01.2019 | ||
SE | 09.01.2019 | ||
SI | 09.01.2019 | ||
SK | 09.01.2019 | ||
TR | 09.01.2019 | ||
BG | 09.04.2019 | ||
NO | 09.04.2019 | ||
GR | 10.04.2019 | ||
IS | 09.05.2019 | ||
PT | 09.05.2019 | ||
IE | 19.05.2019 | ||
LU | 19.05.2019 | ||
Frühere [2020/17] | AL | 09.01.2019 | |
AT | 09.01.2019 | ||
CZ | 09.01.2019 | ||
DK | 09.01.2019 | ||
EE | 09.01.2019 | ||
ES | 09.01.2019 | ||
FI | 09.01.2019 | ||
HR | 09.01.2019 | ||
IT | 09.01.2019 | ||
LT | 09.01.2019 | ||
LV | 09.01.2019 | ||
MC | 09.01.2019 | ||
NL | 09.01.2019 | ||
PL | 09.01.2019 | ||
RO | 09.01.2019 | ||
RS | 09.01.2019 | ||
SE | 09.01.2019 | ||
SI | 09.01.2019 | ||
SK | 09.01.2019 | ||
TR | 09.01.2019 | ||
BG | 09.04.2019 | ||
NO | 09.04.2019 | ||
GR | 10.04.2019 | ||
IS | 09.05.2019 | ||
PT | 09.05.2019 | ||
LU | 19.05.2019 | ||
Frühere [2020/13] | AL | 09.01.2019 | |
AT | 09.01.2019 | ||
CZ | 09.01.2019 | ||
DK | 09.01.2019 | ||
EE | 09.01.2019 | ||
ES | 09.01.2019 | ||
FI | 09.01.2019 | ||
HR | 09.01.2019 | ||
IT | 09.01.2019 | ||
LT | 09.01.2019 | ||
LV | 09.01.2019 | ||
MC | 09.01.2019 | ||
NL | 09.01.2019 | ||
PL | 09.01.2019 | ||
RO | 09.01.2019 | ||
RS | 09.01.2019 | ||
SE | 09.01.2019 | ||
SI | 09.01.2019 | ||
SK | 09.01.2019 | ||
BG | 09.04.2019 | ||
NO | 09.04.2019 | ||
GR | 10.04.2019 | ||
IS | 09.05.2019 | ||
PT | 09.05.2019 | ||
LU | 19.05.2019 | ||
Frühere [2020/07] | AL | 09.01.2019 | |
AT | 09.01.2019 | ||
CZ | 09.01.2019 | ||
DK | 09.01.2019 | ||
EE | 09.01.2019 | ||
ES | 09.01.2019 | ||
FI | 09.01.2019 | ||
HR | 09.01.2019 | ||
IT | 09.01.2019 | ||
LT | 09.01.2019 | ||
LV | 09.01.2019 | ||
MC | 09.01.2019 | ||
NL | 09.01.2019 | ||
PL | 09.01.2019 | ||
RO | 09.01.2019 | ||
RS | 09.01.2019 | ||
SE | 09.01.2019 | ||
SK | 09.01.2019 | ||
BG | 09.04.2019 | ||
NO | 09.04.2019 | ||
GR | 10.04.2019 | ||
IS | 09.05.2019 | ||
PT | 09.05.2019 | ||
Frühere [2019/49] | AL | 09.01.2019 | |
AT | 09.01.2019 | ||
CZ | 09.01.2019 | ||
DK | 09.01.2019 | ||
EE | 09.01.2019 | ||
ES | 09.01.2019 | ||
FI | 09.01.2019 | ||
HR | 09.01.2019 | ||
IT | 09.01.2019 | ||
LT | 09.01.2019 | ||
LV | 09.01.2019 | ||
NL | 09.01.2019 | ||
PL | 09.01.2019 | ||
RO | 09.01.2019 | ||
RS | 09.01.2019 | ||
SE | 09.01.2019 | ||
SK | 09.01.2019 | ||
BG | 09.04.2019 | ||
NO | 09.04.2019 | ||
GR | 10.04.2019 | ||
IS | 09.05.2019 | ||
PT | 09.05.2019 | ||
Frühere [2019/48] | AT | 09.01.2019 | |
DK | 09.01.2019 | ||
ES | 09.01.2019 | ||
FI | 09.01.2019 | ||
HR | 09.01.2019 | ||
IT | 09.01.2019 | ||
LT | 09.01.2019 | ||
LV | 09.01.2019 | ||
NL | 09.01.2019 | ||
PL | 09.01.2019 | ||
RS | 09.01.2019 | ||
SE | 09.01.2019 | ||
BG | 09.04.2019 | ||
NO | 09.04.2019 | ||
GR | 10.04.2019 | ||
IS | 09.05.2019 | ||
PT | 09.05.2019 | ||
Frühere [2019/46] | AT | 09.01.2019 | |
ES | 09.01.2019 | ||
FI | 09.01.2019 | ||
HR | 09.01.2019 | ||
IT | 09.01.2019 | ||
LT | 09.01.2019 | ||
LV | 09.01.2019 | ||
NL | 09.01.2019 | ||
PL | 09.01.2019 | ||
RS | 09.01.2019 | ||
SE | 09.01.2019 | ||
BG | 09.04.2019 | ||
NO | 09.04.2019 | ||
GR | 10.04.2019 | ||
IS | 09.05.2019 | ||
PT | 09.05.2019 | ||
Frühere [2019/39] | ES | 09.01.2019 | |
FI | 09.01.2019 | ||
HR | 09.01.2019 | ||
LT | 09.01.2019 | ||
LV | 09.01.2019 | ||
NL | 09.01.2019 | ||
PL | 09.01.2019 | ||
RS | 09.01.2019 | ||
SE | 09.01.2019 | ||
BG | 09.04.2019 | ||
NO | 09.04.2019 | ||
GR | 10.04.2019 | ||
IS | 09.05.2019 | ||
PT | 09.05.2019 | ||
Frühere [2019/38] | ES | 09.01.2019 | |
FI | 09.01.2019 | ||
LT | 09.01.2019 | ||
NL | 09.01.2019 | ||
PL | 09.01.2019 | ||
SE | 09.01.2019 | ||
BG | 09.04.2019 | ||
NO | 09.04.2019 | ||
GR | 10.04.2019 | ||
PT | 09.05.2019 | ||
Frühere [2019/37] | ES | 09.01.2019 | |
FI | 09.01.2019 | ||
LT | 09.01.2019 | ||
NL | 09.01.2019 | ||
PL | 09.01.2019 | ||
SE | 09.01.2019 | ||
NO | 09.04.2019 | ||
GR | 10.04.2019 | ||
PT | 09.05.2019 | ||
Frühere [2019/35] | ES | 09.01.2019 | |
FI | 09.01.2019 | ||
LT | 09.01.2019 | ||
NL | 09.01.2019 | ||
PL | 09.01.2019 | ||
SE | 09.01.2019 | ||
NO | 09.04.2019 | ||
PT | 09.05.2019 | ||
Frühere [2019/34] | FI | 09.01.2019 | |
LT | 09.01.2019 | ||
NL | 09.01.2019 | ||
SE | 09.01.2019 | ||
NO | 09.04.2019 | ||
PT | 09.05.2019 | ||
Frühere [2019/33] | FI | 09.01.2019 | |
LT | 09.01.2019 | ||
NL | 09.01.2019 | ||
NO | 09.04.2019 | ||
PT | 09.05.2019 | ||
Frühere [2019/30] | NL | 09.01.2019 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US3558358 (ROPP CHESTER A JR) [A] 1-25 * column 2, line 47 - column 4, line 61; figures 1-5 *; | [A]JPS56134476 (SHIN KOBE ELECTRIC MACHINERY) [A] 1-25 * paragraph [0001] - paragraph [0003]; figure 3 *; | [XI]US4668320 (CRABTREE GRACE Y [US]) [X] 1-3,6 * abstract * * column 6, line 24 - line 68 * [I] 4,5,7-25; | [A]JP2003344020 (FURUKAWA BATTERY CO LTD) [A] 1-25* abstract * |