EP3279434 - BAUTEIL EINES GASTURBINENMOTORS MIT KÜHLEINSATZ [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2018/06] | LUFTMESSUNGSLEITTEILANORDNUNG | ||
[2021/01] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 02.12.2022 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 24.12.2021 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 16.08.2021 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 25.05.2021 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 14.01.2021 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 10.08.2018 | ||
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 05.01.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 13.09.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MT | veröffentlicht am 16.10.2024 [2024/42] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Raytheon Technologies Corporation 10 Farm Springs Road Farmington, CT 06032 / US | [2021/12] |
Frühere [2018/06] | Für alle benannten Staaten United Technologies Corporation 10 Farm Springs Road Farmington, CT 06032 / US | Erfinder | 01 /
BANKS, Anton G. 238 Blue Ridge Drive Manchester, CT 06040 / US | 02 /
COLLINS, Leah M. 19 New City Street Essex, CT 06426 / US | 03 /
LARSON, Gary J. 111 Twin Coves Road Madison, CT 06443 / US | 04 /
DZIUBA, Thomas P. 9 Judith Court Northford, CT 06472 / US | 05 /
KOVACH, Scott A. 53 Nason Road Higganum, CT 06441 / US | [2022/04] |
Frühere [2018/06] | 01 /
BANKS, Anton G. 238 Blue Ridge Drive Manchester, CT Connecticut 06040 / US | ||
02 /
COLLINS, Leah M. 19 New City Street Essex, CT Connecticut 06426 / US | |||
03 /
LARSON, Gary J. 111 Twin Coves Road Madison, CT Connecticut 06443 / US | |||
04 /
DZIUBA, Thomas P. 9 Judith Court Northford, CT Connecticut 06472 / US | |||
05 /
KOVACH, Scott A. 53 Nason Road Higganum, CT Connecticut 06441 / US | Vertreter | Dehns St. Bride's House 10 Salisbury Square London EC4Y 8JD / GB | [2022/04] |
Frühere [2018/06] | Gittins, Alex Michael Dehns St Bride's House 10 Salisbury Square London EC4Y 8JD / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 17174037.6 | 01.06.2017 | [2018/06] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201615228573 | 04.08.2016 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US201615228573 | [2018/06] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3279434 | Datum: | 07.02.2018 | Sprache: | EN | [2018/06] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3279434 | Datum: | 26.01.2022 | Sprache: | EN | [2022/04] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 15.12.2017 | Klassifikation | IPC: | F01D5/18, F01D9/02, F01D9/06 | [2018/06] | CPC: |
F01D9/065 (EP,US);
F01D25/005 (US);
F01D5/188 (EP,US);
F01D5/189 (EP,US);
F01D9/02 (EP,US);
F02K3/06 (US);
F05D2220/32 (US);
F05D2230/232 (EP,US);
F05D2230/233 (EP,US);
F05D2230/234 (EP,US);
F05D2230/235 (EP,US);
F05D2230/50 (EP,US);
F05D2230/54 (EP,US);
F05D2230/60 (US);
F05D2240/11 (EP,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/37] |
Frühere [2018/06] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | BAUTEIL EINES GASTURBINENMOTORS MIT KÜHLEINSATZ | [2021/01] | Englisch: | COOLED GAS TURBINE ENGINE COMPONENT WITH BAFFLES | [2021/01] | Französisch: | COMPOSANT REFROIDI D'UN MOTEUR DE TURBINE À GAZ AVEC UN INSERT | [2021/37] |
Frühere [2018/06] | LUFTMESSUNGSLEITTEILANORDNUNG | ||
Frühere [2018/06] | AIR METERING BAFFLE ASSEMBLY | ||
Frühere [2018/06] | ENSEMBLE DE DÉFLECTEUR DE DOSAGE D'AIR | Prüfungsverfahren | 01.06.2017 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 06.08.2018 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 06.08.2018 | Prüfungsantrag gestellt [2018/37] | 15.01.2021 | Ankündigung der Patenterteilung | 25.05.2021 | Nichteinverständnis des Anmelders mit der Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines Patents oder Wiederaufnahme des Prüfungsverfahrens durch das EPA | 17.08.2021 | Ankündigung der Patenterteilung | 15.12.2021 | Erteilungsgebühr entrichtet | 15.12.2021 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 15.12.2021 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 27.10.2022 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2023/01] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 21.06.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 22.06.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 23.06.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 01.06.2017 | AL | 26.01.2022 | AT | 26.01.2022 | CY | 26.01.2022 | CZ | 26.01.2022 | DK | 26.01.2022 | EE | 26.01.2022 | ES | 26.01.2022 | FI | 26.01.2022 | HR | 26.01.2022 | IT | 26.01.2022 | LT | 26.01.2022 | LV | 26.01.2022 | MC | 26.01.2022 | MK | 26.01.2022 | MT | 26.01.2022 | NL | 26.01.2022 | PL | 26.01.2022 | RO | 26.01.2022 | RS | 26.01.2022 | SE | 26.01.2022 | SI | 26.01.2022 | SK | 26.01.2022 | SM | 26.01.2022 | TR | 26.01.2022 | BG | 26.04.2022 | NO | 26.04.2022 | GR | 27.04.2022 | IS | 26.05.2022 | PT | 26.05.2022 | IE | 01.06.2022 | LU | 01.06.2022 | BE | 30.06.2022 | CH | 30.06.2022 | LI | 30.06.2022 | [2024/42] |
Frühere [2024/29] | HU | 01.06.2017 | |
AL | 26.01.2022 | ||
AT | 26.01.2022 | ||
CY | 26.01.2022 | ||
CZ | 26.01.2022 | ||
DK | 26.01.2022 | ||
EE | 26.01.2022 | ||
ES | 26.01.2022 | ||
FI | 26.01.2022 | ||
HR | 26.01.2022 | ||
IT | 26.01.2022 | ||
LT | 26.01.2022 | ||
LV | 26.01.2022 | ||
MC | 26.01.2022 | ||
MK | 26.01.2022 | ||
NL | 26.01.2022 | ||
PL | 26.01.2022 | ||
RO | 26.01.2022 | ||
RS | 26.01.2022 | ||
SE | 26.01.2022 | ||
SI | 26.01.2022 | ||
SK | 26.01.2022 | ||
SM | 26.01.2022 | ||
TR | 26.01.2022 | ||
BG | 26.04.2022 | ||
NO | 26.04.2022 | ||
GR | 27.04.2022 | ||
IS | 26.05.2022 | ||
PT | 26.05.2022 | ||
IE | 01.06.2022 | ||
LU | 01.06.2022 | ||
BE | 30.06.2022 | ||
CH | 30.06.2022 | ||
LI | 30.06.2022 | ||
Frühere [2024/22] | HU | 01.06.2017 | |
AL | 26.01.2022 | ||
AT | 26.01.2022 | ||
CY | 26.01.2022 | ||
CZ | 26.01.2022 | ||
DK | 26.01.2022 | ||
EE | 26.01.2022 | ||
ES | 26.01.2022 | ||
FI | 26.01.2022 | ||
HR | 26.01.2022 | ||
IT | 26.01.2022 | ||
LT | 26.01.2022 | ||
LV | 26.01.2022 | ||
MC | 26.01.2022 | ||
MK | 26.01.2022 | ||
NL | 26.01.2022 | ||
PL | 26.01.2022 | ||
RO | 26.01.2022 | ||
RS | 26.01.2022 | ||
SE | 26.01.2022 | ||
SI | 26.01.2022 | ||
SK | 26.01.2022 | ||
SM | 26.01.2022 | ||
BG | 26.04.2022 | ||
NO | 26.04.2022 | ||
GR | 27.04.2022 | ||
IS | 26.05.2022 | ||
PT | 26.05.2022 | ||
IE | 01.06.2022 | ||
LU | 01.06.2022 | ||
BE | 30.06.2022 | ||
CH | 30.06.2022 | ||
LI | 30.06.2022 | ||
Frühere [2024/20] | HU | 01.06.2017 | |
AL | 26.01.2022 | ||
AT | 26.01.2022 | ||
CY | 26.01.2022 | ||
CZ | 26.01.2022 | ||
DK | 26.01.2022 | ||
EE | 26.01.2022 | ||
ES | 26.01.2022 | ||
FI | 26.01.2022 | ||
HR | 26.01.2022 | ||
IT | 26.01.2022 | ||
LT | 26.01.2022 | ||
LV | 26.01.2022 | ||
MC | 26.01.2022 | ||
NL | 26.01.2022 | ||
PL | 26.01.2022 | ||
RO | 26.01.2022 | ||
RS | 26.01.2022 | ||
SE | 26.01.2022 | ||
SI | 26.01.2022 | ||
SK | 26.01.2022 | ||
SM | 26.01.2022 | ||
BG | 26.04.2022 | ||
NO | 26.04.2022 | ||
GR | 27.04.2022 | ||
IS | 26.05.2022 | ||
PT | 26.05.2022 | ||
IE | 01.06.2022 | ||
LU | 01.06.2022 | ||
BE | 30.06.2022 | ||
CH | 30.06.2022 | ||
LI | 30.06.2022 | ||
Frühere [2024/18] | HU | 01.06.2017 | |
AL | 26.01.2022 | ||
AT | 26.01.2022 | ||
CZ | 26.01.2022 | ||
DK | 26.01.2022 | ||
EE | 26.01.2022 | ||
ES | 26.01.2022 | ||
FI | 26.01.2022 | ||
HR | 26.01.2022 | ||
IT | 26.01.2022 | ||
LT | 26.01.2022 | ||
LV | 26.01.2022 | ||
MC | 26.01.2022 | ||
NL | 26.01.2022 | ||
PL | 26.01.2022 | ||
RO | 26.01.2022 | ||
RS | 26.01.2022 | ||
SE | 26.01.2022 | ||
SI | 26.01.2022 | ||
SK | 26.01.2022 | ||
SM | 26.01.2022 | ||
BG | 26.04.2022 | ||
NO | 26.04.2022 | ||
GR | 27.04.2022 | ||
IS | 26.05.2022 | ||
PT | 26.05.2022 | ||
IE | 01.06.2022 | ||
LU | 01.06.2022 | ||
BE | 30.06.2022 | ||
CH | 30.06.2022 | ||
LI | 30.06.2022 | ||
Frühere [2023/35] | AL | 26.01.2022 | |
AT | 26.01.2022 | ||
CZ | 26.01.2022 | ||
DK | 26.01.2022 | ||
EE | 26.01.2022 | ||
ES | 26.01.2022 | ||
FI | 26.01.2022 | ||
HR | 26.01.2022 | ||
IT | 26.01.2022 | ||
LT | 26.01.2022 | ||
LV | 26.01.2022 | ||
MC | 26.01.2022 | ||
NL | 26.01.2022 | ||
PL | 26.01.2022 | ||
RO | 26.01.2022 | ||
RS | 26.01.2022 | ||
SE | 26.01.2022 | ||
SI | 26.01.2022 | ||
SK | 26.01.2022 | ||
SM | 26.01.2022 | ||
BG | 26.04.2022 | ||
NO | 26.04.2022 | ||
GR | 27.04.2022 | ||
IS | 26.05.2022 | ||
PT | 26.05.2022 | ||
IE | 01.06.2022 | ||
LU | 01.06.2022 | ||
BE | 30.06.2022 | ||
CH | 30.06.2022 | ||
LI | 30.06.2022 | ||
Frühere [2023/25] | AL | 26.01.2022 | |
AT | 26.01.2022 | ||
CZ | 26.01.2022 | ||
DK | 26.01.2022 | ||
EE | 26.01.2022 | ||
ES | 26.01.2022 | ||
FI | 26.01.2022 | ||
HR | 26.01.2022 | ||
LT | 26.01.2022 | ||
LV | 26.01.2022 | ||
MC | 26.01.2022 | ||
NL | 26.01.2022 | ||
PL | 26.01.2022 | ||
RO | 26.01.2022 | ||
RS | 26.01.2022 | ||
SE | 26.01.2022 | ||
SI | 26.01.2022 | ||
SK | 26.01.2022 | ||
SM | 26.01.2022 | ||
BG | 26.04.2022 | ||
NO | 26.04.2022 | ||
GR | 27.04.2022 | ||
IS | 26.05.2022 | ||
PT | 26.05.2022 | ||
IE | 01.06.2022 | ||
LU | 01.06.2022 | ||
BE | 30.06.2022 | ||
CH | 30.06.2022 | ||
LI | 30.06.2022 | ||
Frühere [2023/21] | AL | 26.01.2022 | |
AT | 26.01.2022 | ||
CZ | 26.01.2022 | ||
DK | 26.01.2022 | ||
EE | 26.01.2022 | ||
ES | 26.01.2022 | ||
FI | 26.01.2022 | ||
HR | 26.01.2022 | ||
LT | 26.01.2022 | ||
LV | 26.01.2022 | ||
MC | 26.01.2022 | ||
NL | 26.01.2022 | ||
PL | 26.01.2022 | ||
RO | 26.01.2022 | ||
RS | 26.01.2022 | ||
SE | 26.01.2022 | ||
SI | 26.01.2022 | ||
SK | 26.01.2022 | ||
SM | 26.01.2022 | ||
BG | 26.04.2022 | ||
NO | 26.04.2022 | ||
GR | 27.04.2022 | ||
IS | 26.05.2022 | ||
PT | 26.05.2022 | ||
IE | 01.06.2022 | ||
LU | 01.06.2022 | ||
CH | 30.06.2022 | ||
LI | 30.06.2022 | ||
Frühere [2023/20] | AL | 26.01.2022 | |
AT | 26.01.2022 | ||
CZ | 26.01.2022 | ||
DK | 26.01.2022 | ||
EE | 26.01.2022 | ||
ES | 26.01.2022 | ||
FI | 26.01.2022 | ||
HR | 26.01.2022 | ||
LT | 26.01.2022 | ||
LV | 26.01.2022 | ||
MC | 26.01.2022 | ||
NL | 26.01.2022 | ||
PL | 26.01.2022 | ||
RO | 26.01.2022 | ||
RS | 26.01.2022 | ||
SE | 26.01.2022 | ||
SI | 26.01.2022 | ||
SK | 26.01.2022 | ||
SM | 26.01.2022 | ||
BG | 26.04.2022 | ||
NO | 26.04.2022 | ||
GR | 27.04.2022 | ||
IS | 26.05.2022 | ||
PT | 26.05.2022 | ||
IE | 01.06.2022 | ||
Frühere [2023/10] | AL | 26.01.2022 | |
AT | 26.01.2022 | ||
CZ | 26.01.2022 | ||
DK | 26.01.2022 | ||
EE | 26.01.2022 | ||
ES | 26.01.2022 | ||
FI | 26.01.2022 | ||
HR | 26.01.2022 | ||
LT | 26.01.2022 | ||
LV | 26.01.2022 | ||
MC | 26.01.2022 | ||
NL | 26.01.2022 | ||
PL | 26.01.2022 | ||
RO | 26.01.2022 | ||
RS | 26.01.2022 | ||
SE | 26.01.2022 | ||
SI | 26.01.2022 | ||
SK | 26.01.2022 | ||
SM | 26.01.2022 | ||
BG | 26.04.2022 | ||
NO | 26.04.2022 | ||
GR | 27.04.2022 | ||
IS | 26.05.2022 | ||
PT | 26.05.2022 | ||
Frühere [2023/08] | AL | 26.01.2022 | |
AT | 26.01.2022 | ||
CZ | 26.01.2022 | ||
DK | 26.01.2022 | ||
EE | 26.01.2022 | ||
ES | 26.01.2022 | ||
FI | 26.01.2022 | ||
HR | 26.01.2022 | ||
LT | 26.01.2022 | ||
LV | 26.01.2022 | ||
MC | 26.01.2022 | ||
NL | 26.01.2022 | ||
PL | 26.01.2022 | ||
RO | 26.01.2022 | ||
RS | 26.01.2022 | ||
SE | 26.01.2022 | ||
SK | 26.01.2022 | ||
SM | 26.01.2022 | ||
BG | 26.04.2022 | ||
NO | 26.04.2022 | ||
GR | 27.04.2022 | ||
IS | 26.05.2022 | ||
PT | 26.05.2022 | ||
Frühere [2023/01] | AL | 26.01.2022 | |
AT | 26.01.2022 | ||
CZ | 26.01.2022 | ||
DK | 26.01.2022 | ||
EE | 26.01.2022 | ||
ES | 26.01.2022 | ||
FI | 26.01.2022 | ||
HR | 26.01.2022 | ||
LT | 26.01.2022 | ||
LV | 26.01.2022 | ||
NL | 26.01.2022 | ||
PL | 26.01.2022 | ||
RO | 26.01.2022 | ||
RS | 26.01.2022 | ||
SE | 26.01.2022 | ||
SK | 26.01.2022 | ||
SM | 26.01.2022 | ||
BG | 26.04.2022 | ||
NO | 26.04.2022 | ||
GR | 27.04.2022 | ||
IS | 26.05.2022 | ||
PT | 26.05.2022 | ||
Frühere [2022/49] | AT | 26.01.2022 | |
CZ | 26.01.2022 | ||
DK | 26.01.2022 | ||
EE | 26.01.2022 | ||
ES | 26.01.2022 | ||
FI | 26.01.2022 | ||
HR | 26.01.2022 | ||
LT | 26.01.2022 | ||
LV | 26.01.2022 | ||
NL | 26.01.2022 | ||
PL | 26.01.2022 | ||
RO | 26.01.2022 | ||
RS | 26.01.2022 | ||
SE | 26.01.2022 | ||
SK | 26.01.2022 | ||
SM | 26.01.2022 | ||
BG | 26.04.2022 | ||
NO | 26.04.2022 | ||
GR | 27.04.2022 | ||
IS | 26.05.2022 | ||
PT | 26.05.2022 | ||
Frühere [2022/48] | AT | 26.01.2022 | |
CZ | 26.01.2022 | ||
DK | 26.01.2022 | ||
EE | 26.01.2022 | ||
ES | 26.01.2022 | ||
FI | 26.01.2022 | ||
HR | 26.01.2022 | ||
LT | 26.01.2022 | ||
LV | 26.01.2022 | ||
NL | 26.01.2022 | ||
PL | 26.01.2022 | ||
RO | 26.01.2022 | ||
RS | 26.01.2022 | ||
SE | 26.01.2022 | ||
SM | 26.01.2022 | ||
BG | 26.04.2022 | ||
NO | 26.04.2022 | ||
GR | 27.04.2022 | ||
IS | 26.05.2022 | ||
PT | 26.05.2022 | ||
Frühere [2022/47] | AT | 26.01.2022 | |
DK | 26.01.2022 | ||
ES | 26.01.2022 | ||
FI | 26.01.2022 | ||
HR | 26.01.2022 | ||
LT | 26.01.2022 | ||
LV | 26.01.2022 | ||
NL | 26.01.2022 | ||
PL | 26.01.2022 | ||
RO | 26.01.2022 | ||
RS | 26.01.2022 | ||
SE | 26.01.2022 | ||
SM | 26.01.2022 | ||
BG | 26.04.2022 | ||
NO | 26.04.2022 | ||
GR | 27.04.2022 | ||
IS | 26.05.2022 | ||
PT | 26.05.2022 | ||
Frühere [2022/46] | AT | 26.01.2022 | |
DK | 26.01.2022 | ||
ES | 26.01.2022 | ||
FI | 26.01.2022 | ||
HR | 26.01.2022 | ||
LT | 26.01.2022 | ||
LV | 26.01.2022 | ||
NL | 26.01.2022 | ||
PL | 26.01.2022 | ||
RS | 26.01.2022 | ||
SE | 26.01.2022 | ||
BG | 26.04.2022 | ||
NO | 26.04.2022 | ||
GR | 27.04.2022 | ||
IS | 26.05.2022 | ||
PT | 26.05.2022 | ||
Frühere [2022/42] | AT | 26.01.2022 | |
ES | 26.01.2022 | ||
FI | 26.01.2022 | ||
HR | 26.01.2022 | ||
LT | 26.01.2022 | ||
LV | 26.01.2022 | ||
NL | 26.01.2022 | ||
PL | 26.01.2022 | ||
RS | 26.01.2022 | ||
SE | 26.01.2022 | ||
BG | 26.04.2022 | ||
NO | 26.04.2022 | ||
GR | 27.04.2022 | ||
IS | 26.05.2022 | ||
PT | 26.05.2022 | ||
Frühere [2022/39] | AT | 26.01.2022 | |
ES | 26.01.2022 | ||
FI | 26.01.2022 | ||
HR | 26.01.2022 | ||
LT | 26.01.2022 | ||
LV | 26.01.2022 | ||
NL | 26.01.2022 | ||
PL | 26.01.2022 | ||
RS | 26.01.2022 | ||
SE | 26.01.2022 | ||
BG | 26.04.2022 | ||
NO | 26.04.2022 | ||
GR | 27.04.2022 | ||
PT | 26.05.2022 | ||
Frühere [2022/36] | AT | 26.01.2022 | |
ES | 26.01.2022 | ||
HR | 26.01.2022 | ||
LT | 26.01.2022 | ||
LV | 26.01.2022 | ||
NL | 26.01.2022 | ||
PL | 26.01.2022 | ||
RS | 26.01.2022 | ||
SE | 26.01.2022 | ||
BG | 26.04.2022 | ||
NO | 26.04.2022 | ||
GR | 27.04.2022 | ||
PT | 26.05.2022 | ||
Frühere [2022/35] | ES | 26.01.2022 | |
HR | 26.01.2022 | ||
LT | 26.01.2022 | ||
NL | 26.01.2022 | ||
RS | 26.01.2022 | ||
SE | 26.01.2022 | ||
BG | 26.04.2022 | ||
NO | 26.04.2022 | ||
PT | 26.05.2022 | ||
Frühere [2022/34] | ES | 26.01.2022 | |
LT | 26.01.2022 | ||
NL | 26.01.2022 | ||
NO | 26.04.2022 | ||
PT | 26.05.2022 | ||
Frühere [2022/33] | LT | 26.01.2022 | |
NL | 26.01.2022 | ||
NO | 26.04.2022 | ||
Frühere [2022/30] | NL | 26.01.2022 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XI]US5145315 (NORTH WILLIAM E [US], et al) [X] 1-11 * column 2, line 59 - column 4, line 42; figures 1-10; claims 1,2,5,6,8-10, 15-17 * [I] 12-15; | [XI]WO2013162928 (GEN ELECTRIC [US]) [X] 1-11 * paragraph [0016] - paragraph [0029]; figures 1-6; claims 1, 5-7, 10, 13 * [I] 12-15; | [XI]US2010129196 (JOHNSTON CHRIS [US], et al) [X] 1-11 * paragraph [0024] - paragraph [0034]; figures 1-7; claims 1, 4, 6, 11-13 * [I] 12-15; | [A]US8684668 (JONES RUSSELL B [US], et al) [A] 1-15 * the whole document * |