|
03.11.2022 |
Mitteilung über den Ablauf der Einspruchsfrist |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
12.01.2022 |
Übersendung der Urkunde für ein europäisches Patent nach Regel 74 EPÜ |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
02.12.2021 |
Entscheidung über die Erteilung eines europäischen Patents |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
19.11.2021 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
19.11.2021 |
Einreichung der Übersetzungen der Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
19.11.2021 |
Französische Übersetzung der Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
4 |
|
19.11.2021 |
Deutsche Übersetzung der Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
19.11.2021 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
17.11.2021 |
Änderung der Angaben zum Erfinder |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
11.11.2021 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
11.11.2021 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
11.11.2021 |
Schreiben den Erfinder betreffend |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
26.08.2021 |
Dokument die Vertretung betreffend |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
20.07.2021 |
Bibliographische Daten der europäischen Patentanmeldung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
20.07.2021 |
Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines europäischen Patents |
Recherche / Prüfung |
5 |
|
20.07.2021 |
Erteilungsabsicht (Unterschriften) |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
20.07.2021 |
Für die Erteilung vorgesehene Textfassung (Reinschrift) |
Recherche / Prüfung |
54 |
|
20.07.2021 |
Für die Erteilung vorgesehene Textfassung (Fassung zur Genehmigung) |
Recherche / Prüfung |
54 |
|
30.04.2021 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
30.04.2021 |
Geänderte Patentansprüche mit Anmerkungen |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
30.04.2021 |
Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
30.04.2021 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
30.04.2021 |
Antwort auf Bescheid der Prüfungsabteilung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
11.03.2021 |
Anlage zum Bescheid |
Recherche / Prüfung |
5 |
|
11.03.2021 |
Bescheid der Prüfungsabteilung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
26.02.2021 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
26.02.2021 |
Anfrage nach dem Bearbeitungsstand der Akte |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
26.02.2021 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
18.12.2020 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
18.12.2020 |
Geänderte Beschreibung mit Anmerkungen |
Recherche / Prüfung |
12 |
|
18.12.2020 |
Beschreibung |
Recherche / Prüfung |
7 |
|
18.12.2020 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
18.12.2020 |
Antwort auf Bescheid der Prüfungsabteilung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
18.11.2020 |
Anlage zum Bescheid |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
18.11.2020 |
Telefonische/persönliche Rücksprache (mit Fristsetzung) |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
18.11.2020 |
Ergebnis der telefonischen/persönlichen Rücksprache |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
21.09.2020 |
Antwort auf Nachfrage nach dem Bescheid der Prüfungsabteilung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
07.09.2020 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
07.09.2020 |
Anfrage nach dem Bearbeitungsstand der Akte |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
07.09.2020 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
13.07.2020 |
Mitteilung betreffend den Termin der mündlichen Verhandlung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
02.07.2020 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
02.07.2020 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
02.07.2020 |
Mündliche Verhandlung: Antwort auf Terminvorschlag |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
30.06.2020 |
Kurzmitteilung an Anmelder/Vertreter |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
30.06.2020 |
Mitteilung betreffend den Termin der mündlichen Verhandlung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
11.06.2020 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
11.06.2020 |
Geänderte Patentansprüche mit Anmerkungen |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
11.06.2020 |
Geänderte Patentansprüche mit Anmerkungen |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
11.06.2020 |
Geänderte Patentansprüche mit Anmerkungen |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
11.06.2020 |
Geänderte Patentansprüche mit Anmerkungen |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
11.06.2020 |
Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
11.06.2020 |
Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
11.06.2020 |
Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
11.06.2020 |
Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
11.06.2020 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
11.06.2020 |
Schriftliche Eingabe in Vorbereitung zur/während der mündlichen Verhandlung |
Recherche / Prüfung |
8 |
|
07.11.2019 |
Anlage zum Bescheid |
Recherche / Prüfung |
13 |
|
07.11.2019 |
Ladung zur mündlichen Verhandlung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
18.07.2019 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
18.07.2019 |
Geänderte Patentansprüche mit Anmerkungen |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
18.07.2019 |
Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
18.07.2019 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
18.07.2019 |
Antwort auf Bescheid der Prüfungsabteilung |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
08.05.2019 |
Anlage zum Bescheid |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
08.05.2019 |
Telefonische/persönliche Rücksprache (mit Fristsetzung) |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
08.05.2019 |
Ergebnis der telefonischen/persönlichen Rücksprache |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
18.03.2019 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
18.03.2019 |
Geänderte Patentansprüche mit Anmerkungen |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
18.03.2019 |
Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
18.03.2019 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
18.03.2019 |
Antwort auf Bescheid der Prüfungsabteilung |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
15.11.2018 |
Anlage zum Bescheid |
Recherche / Prüfung |
8 |
|
15.11.2018 |
Bescheid der Prüfungsabteilung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
07.11.2018 |
Prüfungsbeginn |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
16.08.2018 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
16.08.2018 |
Geänderte Patentansprüche mit Anmerkungen |
Recherche / Prüfung |
4 |
|
16.08.2018 |
Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
16.08.2018 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
16.08.2018 |
Vor Absendung des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung eingereichtes Schreiben (Prüfungsverfahren) |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
17.07.2018 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
17.07.2018 |
Geänderte Patentansprüche, eingereicht nach Erhalt des (europäischen) Recherchenberichts |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
17.07.2018 |
Geänderte Patentansprüche mit Anmerkungen |
Recherche / Prüfung |
4 |
|
17.07.2018 |
Änderungen vor der Sachprüfung eingegangen |
Recherche / Prüfung |
5 |
|
17.07.2018 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
28.06.2018 |
Mitteilung der Eintragung eines Rechtsübergangs oder Namens- und/oder Adressenänderung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
21.06.2018 |
Einreichung betreffend Adressänderung des Anmelders |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
12.02.2018 |
Erinnerung Frist zur Zahlung der Prüfungs-/Benennungsgebühr und Beseitigung von Mängeln im schriftlichen Bescheid/Änderung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
10.01.2018 |
Mitteilung bezüglich der bevorstehenden Veröffentlichung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
20.12.2017 |
Rückzahlung von Gebühren |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
30.11.2017 |
Mitteilung über die Übermittlung des europäischen Recherchenberichtes |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
30.11.2017 |
Stellungnahme zum europäischen Recherchenbericht |
Recherche / Prüfung |
5 |
|
30.11.2017 |
Europäischer Recherchenbericht |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
30.11.2017 |
Informationen zur Recherchenstrategie |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
12.10.2017 |
Recherchebeginn |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
18.09.2017 |
Hinweis über Abbuchung von Gebühren |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
29.08.2017 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
29.08.2017 |
Zusammenfassung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
29.08.2017 |
Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
29.08.2017 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
29.08.2017 |
Angelegenheit die Anmeldung betreffend |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
14.08.2017 |
Mitteilung an benannten Erfinder |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
14.08.2017 |
Mitteilung an benannten Erfinder |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
14.08.2017 |
Mitteilung an benannten Erfinder |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
14.08.2017 |
Mitteilung an benannten Erfinder |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
14.08.2017 |
Mitteilung an benannten Erfinder |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
14.08.2017 |
Mitteilung an benannten Erfinder |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
14.08.2017 |
Mitteilung an benannten Erfinder |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
03.07.2017 |
Mängel in Anmeldungsunterlagen - Anlage A |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
03.07.2017 |
Aufforderung zur Einreichung von Patentansprüchen |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
21.06.2017 |
Empfangsbescheinigung über die elektronische Übermittlung des Antrags auf Erteilung eines europäischen Patents |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
21.06.2017 |
Beschreibung |
Recherche / Prüfung |
49 |
|
21.06.2017 |
Erfindernennung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
21.06.2017 |
Zeichnungen |
Recherche / Prüfung |
8 |
|
21.06.2017 |
Antrag auf Erteilung eines europäischen Patents |
Recherche / Prüfung |
5 |