EP3266889 - ERHÖHTE DUKTILITÄT VON GAMMA-TITAN-ALUMINIUM-LEGIERUNGEN DURCH REDUZIERUNG VON INTERSTITIELLEN ANTEILEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 21.12.2018 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | |
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 08.12.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 21.12.2018 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 23.01.2019 [2019/04] | Anmelder | Für alle benannten Staaten United Technologies Corporation 10 Farm Springs Road Farmington, CT 06032 / US | [2018/02] | Erfinder | 01 /
DAS, Gopal 16 Old Barge Road Simsbury, CT Connecticut 06070 / US | [2018/02] | Vertreter | Dehns 10 Old Bailey London EC4M 7NG / GB | [N/P] |
Frühere [2018/02] | de Bresser, Sara Jean Dehns St Bride's House 10 Salisbury Square London EC4Y 8JD / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 17179909.1 | 06.07.2017 | [2018/02] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201615204092 | 07.07.2016 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US201615204092 | [2018/02] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3266889 | Datum: | 10.01.2018 | Sprache: | EN | [2018/02] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 29.11.2017 | Klassifikation | IPC: | C22C14/00, C22F1/18 | [2018/02] | CPC: |
C22C14/00 (EP,US);
C22C1/00 (EP,US);
C22F1/183 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/02] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ERHÖHTE DUKTILITÄT VON GAMMA-TITAN-ALUMINIUM-LEGIERUNGEN DURCH REDUZIERUNG VON INTERSTITIELLEN ANTEILEN | [2018/02] | Englisch: | ENHANCE DUCTILITY OF GAMMA TITANIUM ALUMINUM ALLOYS BY REDUCING INTERSTITIAL CONTENTS | [2018/02] | Französisch: | AMÉLIORATION DE LA DUCTILITÉ D'ALLIAGES DE TITANE ALUMINIUM GAMMA PAR RÉDUCTION DE TENEURS INTERSTITIELLES | [2018/02] | Prüfungsverfahren | 11.07.2018 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2019/04] | 06.09.2018 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Prüfungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2019/04] |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]US2014202601 (HELM DIETMAR [DE], et al) [X] 1-12 * paragraphs [0001] , [0004] , [0012] - [0016] - [0018] , [0026] *; | [XP]EP3109337 (MTU AERO ENGINES AG [DE]) [XP] 1-12 * paragraphs [0001] , [0009] , [0037] *; | [X]US2011277891 (CLEMENS HELMUT [AT], et al) [X] 1-12 * paragraphs [0015] - [0027] - [0036] - [0046] - [0124] *; | [X]EP2620517 (MTU AERO ENGINES GMBH [DE]) [X] 1-12 * paragraphs [0003] , [0021] - [0023]; claim 13 *; | [X]EP2851445 (MTU AERO ENGINES AG [DE]) [X] 1-12 * paragraphs [0009] - [0011] - [0013] * | [X] - B. P. BEWLAY ET AL, "TiAl alloys in commercial aircraft engines", MATERIALS AT HIGH TEMPERATURES., GB, (20160628), vol. 33, no. 4-5, doi:10.1080/09603409.2016.1183068, ISSN 0960-3409, pages 549 - 559, XP055425624 [X] 1-12 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1080/09603409.2016.1183068 |