EP3254696 - VERWENDUNG VON TGF-BETA-ANTAGONISTEN ZUR BEHANDLUNG VON KLEINKINDERN MIT DEM RISIKO DES AUSBRUCHS VON BRONCHOPULMONALER DYSPLASIE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 01.09.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 29.03.2019 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 22.06.2018 | ||
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 10.11.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 01.09.2023 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 04.10.2023 [2023/40] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Genzyme Corporation 50 Binney Street Cambridge, MA 02142 / US | Für alle benannten Staaten The General Hospital Corporation Massachusetts General Hospital 55 Fruit Street Boston, MA 02114 / US | [2018/29] |
Frühere [2017/50] | Für alle benannten Staaten Genzyme Corporation 500 Kendall Street Cambridge, MA 02142 / US | ||
Für alle benannten Staaten The General Hospital Corporation Massachusetts General Hospital 55 Fruit Street Boston, MA 02114 / US | Erfinder | 01 /
STREISAND, James B. c/o Genzyme Corporation 500 Kendall Street Cambridge, MA 02142 / US | 02 /
ROBERTS, Jesse D. Jr. 21 Dustin Street Brighton, MA 02135 / US | [2017/50] | Vertreter | Mathys & Squire The Shard 32 London Bridge Street London SE1 9SG / GB | [N/P] |
Frühere [2017/50] | Rai, Monika, et al Mathys & Squire LLP The Shard 32 London Bridge Street London SE1 9SG / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 17181294.4 | 03.10.2007 | [2017/50] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20060827933P | 03.10.2006 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 827933 P | [2017/50] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3254696 | Datum: | 13.12.2017 | Sprache: | EN | [2017/50] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 28.09.2017 | Klassifikation | IPC: | A61K39/395, A61P11/00, // C07K16/22, A61K45/06, A61K39/00 | [2017/50] | CPC: |
C07K16/22 (EP,IL,US);
A61K39/3955 (IL,US);
A61K45/06 (IL,US);
A61K9/0019 (US);
A61K9/0073 (US);
A61K9/12 (US);
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2018/30] |
Frühere [2017/50] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERWENDUNG VON TGF-BETA-ANTAGONISTEN ZUR BEHANDLUNG VON KLEINKINDERN MIT DEM RISIKO DES AUSBRUCHS VON BRONCHOPULMONALER DYSPLASIE | [2017/50] | Englisch: | USE OF TGF BETA ANTAGONISTS TO TREAT INFANTS AT RISK OF DEVELOPING BRONCHOPULMONARY DYSPLASIA | [2017/50] | Französisch: | UTILISATION D'ANTAGONISTES DE TGF-BÊTA POUR TRAITER DES NOURRISSONS RISQUANT DE DÉVELOPPER UNE DYSPLASIE BRONCHO-PULMONAIRE | [2017/50] | Prüfungsverfahren | 13.07.2017 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 13.06.2018 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 13.06.2018 | Prüfungsantrag gestellt [2018/30] | 02.04.2019 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 11.10.2019 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 03.06.2022 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 04.10.2022 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 03.05.2023 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2023/40] | 25.05.2023 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2023/40] | Stammanmeldung(en) Tooltip | EP07867199.7 / EP2083863 | EP15154393.1 / EP2918288 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 13.07.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 13.07.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 13.07.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 13.07.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 13.07.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 13.07.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 13.07.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 13.07.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 11.10.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 | 11.10.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 12 | 15.10.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 13 | 14.10.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 14 | 29.09.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 15 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.10.2022 | 16   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y] - J. ZHAO ET AL., "Adenovirus-mediated decorin gene transfer prevents TGF-beta-induced inhibition of lung morphogenesis.", AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY. LUNG CELLULAR AND MOLECULAR PHYSIOLOGY, USA, (1999), vol. 277, pages L412 - L422, XP002741837 [Y] 1-15 * abstract * * page L412, column R, paragraph 2 - page L413, column l, paragraph 4 * * page L420, column r, paragraph 2 - page L421, column L, paragraph 1 * | [Y] - D. WARBURTON ET AL., "Molecular embryology of the lung: then, now and in the future.", AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY. LUNG CELLULAR AND MOLECULAR PHYSIOLOGY, USA, (1999), vol. 276, pages L697 - L704, XP002741838 [Y] 1-15 * abstract * * page L702, column l, paragraph 2 - column r, paragraph 1 * | [A] - P. TOTI ET AL., "Bronchopulmonary dysplasia of the premature baby: an immunohistochemical study.", PEDIATRIC PULMONOLOGY, USA, (199707), vol. 24, no. 1, pages 22 - 28, XP008089967 [A] 1-15 * abstract, last two lines * * page 28, column L, line 40 - line 49 * | [AD] - S. KOTECHA ET AL., "Increase in the concentration of transforming growth factor beta-1 in bronchoalveolar lavage fluid before development of chronic lung disease of prematurity.", THE JOURNAL OF PEDIATRICS, (1996), vol. 128, no. 4, pages 464 - 469, XP002474902 [AD] 1-15 * page 469, column L, paragraph L * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0022-3476(96)70355-4 | [AD] - J. GAULDIE ET AL., "Transfer of the active form of transforming growth factor-beta1 gene to newborn rat lung induces changes consistent with bronchopulmonary dysplasia.", AMERICAN JOURNAL OF PATHOLOGY, USA, (200312), vol. 163, no. 6, pages 2575 - 2584, XP002474903 [AD] 1-15 * page 2583, column L, paragraph L * | [A] - M. SUNDAY ET AL., "Bombesin-like peptide mediates lung injury in a baboon model of bronchpulmonary dysplasia.", THE JOURNAL OF CLINICAL INVESTIGATION, USA, (19980801), vol. 102, no. 3, pages 584 - 594, XP002474972 [A] 1-15 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1172/JCI2329 | [XP] - H. NAKANISHI ET AL., "TGF-beta-neutralizing antibodies improve pulmonary alveologenesis and vasculogenesis in the injured newborn lung.", AMERICAN JOURNAL OF PATHOLOGY. LUNG CELLULAR AND MOLECULAR PHYSIOLOGY, USA, (200707), vol. 293, no. 1, pages L151 - L161, XP008089966 [XP] 1-15 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1152/ajplung.00389.2006 | vom Anmelder | WO9104748 | WO9108291 | WO9110727 | WO9200330 | JPH0419984B | WO9309228 | WO9309800 | WO9409812 | WO9410187 | WO9425588 | WO9510610 | US5520926 | US5571714 | US5583103 | WO9713844 | US5654270 | US5683988 | WO9740848 | US5693607 | US5693610 | EP0813875 | US5705609 | US5726149 | WO9817304 | US5772995 | US5772998 | US5783185 | US5821227 | US5821234 | US5824655 | WO9848024 | US5830847 | US5869462 | US6001969 | US6008011 | US6010872 | US6015693 | WO0066631 | US6184226 | WO02062753 | WO02062776 | WO02062787 | WO02062793 | WO02062794 | WO02066462 | WO02094833 | US2003180301 | WO03087304 | WO03097615 | WO03097639 | WO2004010929 | US2004029176 | WO2004016606 | US2004053838 | WO2004021989 | WO2004022054 | WO2004024159 | WO2004026302 | WO2004026871 | WO2004047818 | WO2004048381 | WO2004048382 | WO2004048930 | WO2004050659 | WO2004056352 | WO2004072033 | WO2004087056 | US2004266025 | WO2005010049 | WO2005032481 | WO2005065691 | WO2005092894 | WO2005097832 | WO2005101149 | US2005244341 | WO2006026305 | WO2006026306 | WO2006052568 | WO2006086469 | - NORTHWAY, N., Engl. J. Med., (19670000), vol. 276, pages 357 - 368 | - JOBE et al., Am. J. Resp. Crit. Card. Med., (20010000), vol. 163, pages 1723 - 1729 | - BLAND, Biol. Neonate, (20050000), vol. 88, pages 181 - 191 | - MARTINEZ et al., Chronic Lung Disease in Early Infancy, Marcel Dekker, (20000000), pages 21 - 39 | - HUSAIN et al., Hum. Pathol., (19980000), vol. 29, pages 710 - 717 | - BURRI, Lung Growth and Development, Marcel Dekker, (19970000), pages 1 - 35 | - KOTECHA, Paediatr. Respir. Rev., (20000000), vol. 1, pages 308 - 13 | - COALSON, Sem. in Neonatology, (20030000), vol. 8, pages 73 - 81 | - GRONECK et al., Arch. Dis. Child Fetal Neonatal., (19950000), vol. 73, pages 1 - 3 | - JOBE et al., Early Hum. Dev., (19980000), vol. 53, pages 81 - 94 | - JOBE et al., Curr. Opin. Pediatr., (20010000), vol. 13, pages 124 - 129 | - BOURBON et al., Pediatric Research, (20050000), vol. 57, pages 38R - 46R | - KOTECHA et al., J. Pediatr., (19960000), vol. 128, pages 464 - 469 | - TOTI et al., Pediatr. Pulmon., (19970000), vol. 24, pages 22 - 28 | - LECART et al., Biol. Neonate, (20000000), vol. 77, pages 217 - 223 | - SAITO et al., Pediatr. Res., (20040000), vol. 55, pages 960 - 965 | - BOURBON et al., Pediatr. Res., (20050000), vol. 57, pages 38R - 46R | - Am. J. Respir. Cell Mol. Biol., (20030000), vol. 28, pages 682 - 696 | - Am. J. Respir. Cell Mol. Biol., (20040000), vol. 31, pages 650 - 656 | - Am. J. Pathol., (20030000), vol. 163, pages 2575 - 2584 | - ZHAO et al., Am. J. Physiol., (19970000), vol. 273, pages 355 - 362 | - ZHAO et al., Am. J. Physiol., (19990000), vol. 21, pages 412 - 422 | - MCMURTY, Am. J. Physiol. Lung Cell Mol. Physiol., (20020000), vol. 282, pages 341 - 344 | - NEPTUNE et al., Nat. Genet., (20030000), vol. 33, pages 407 - 411 | - MASSARO et al., Am. J. Physiol. Lung Cell Mol. Pny / /., (20000000), vol. 278, pages 955 - 60 | - ZHANG et al., E-PASS2006, (20060000), vol. 59, page 5166.6 | - MASSARO et al., Am. J. Physiol. Lung Cell Mol. Physiol., vol. 278, pages 955 - 60 | - JOBE et al., Early Hum. Devel., (19980000), vol. 53, pages 81 - 94 | - DEMETRIOU et al., J. Biol. Chem., (19960000), vol. 271, page 12755 | - ROBERTS et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA, (19810000), vol. 78, pages 5339 - 5343 | - SEYEDIN et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA, (19850000), vol. 82, pages 2267 - 2271 | - DANIELPOUR et al., J. Cell. Physiol., (19890000), vol. 138, pages 79 - 86 | - HOLLEY et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA, (19800000), vol. 77, pages 5989 - 5992 | - WRANN et al., EMBOJ., (19870000), vol. 6, pages 1633 - 1636 | - FLORINI et al., J. Biol. Chem., (19860000), vol. 261, pages 16509 - 16513 | - WRANA et al., Cell, (19920000), vol. 71, pages 1003 - 1014 | - ABE et al., Anal. Biochem., (19940000), vol. 216, pages 276 - 284 | - DANIELPOUR et al., Growth Factors, (19890000), vol. 2, pages 61 - 71 | - SINGH et al., Bioorg. Med. Chem. Lett., (20030000), vol. 13, no. 24, pages 4355 - 4359 | - FLAVELL et al., Nat. Rev. Immunol., (20020000), vol. 2, pages 46 - 53 | - FAKHRAI et al., Proc. Nat. Acad. Sci. U.S.A., (19960000), vol. 93, pages 2909 - 2914 | - BARTLETT et al., Respir. Physiol., (19970000), vol. 29, pages 193 - 200 | - GRAHAM et al., Biol. Reprod., (19920000), vol. 46, pages 561 - 572 | - MASSARO et al., Am. J. Physiol., (19860000), vol. 250, pages 51 - 55 | - TOMKEIEFF, Nature, (19450000), vol. 155, page 24 | - PIERC et al., Am J Physiol., (19970000), vol. 272, pages 452 - 60 | - THURLBECK, Am. Rev. Respir. Dis., (19670000), vol. 95, pages 752 - 764 | - THURLBECK, Am. Rev. Respir. Dis., (19670000), vol. 95, pages 765 - 773 | - TSCHANZ; BURRI, Exp. Lung Res., (20020000), vol. 28, pages 457 - 471 | - SOUTIERE et al., Respir. Physiol. Neurobiol, (20040000), vol. 140, pages 283 - 291 | - MILLER, Stain Techno., (19710000), vol. 28, pages 148 - 149 | - WALSH et al., Anal. Biochem., (19920000), vol. 203, pages 187 - 190 | - PIERCE et al., Am J Physiol., (19970000), vol. 272, pages 452 - 60 | - HAYES et al., J. Biol. Chem., (19740000), vol. 249, pages 1904 - 1914 | - MATTSSON et al., Pancreatology, (20020000), vol. 2, pages 155 - 162 | - KING et al., Microvasc. Res., (20040000), vol. 67, pages 139 - 151 | - ROBERTS et al., Circ. Res., (20000000), vol. 87, pages 140 - 145 | - FULTON et al., Br. Heart J., (19520000), vol. 14, pages 413 - 420 | - POCOCK, Clinical trials: A practical approach, John Wiley & Sons, (19830000), pages 123 - 141 | - SNEDECOR et al., Statistical Methods, Iowa State University Press, (19800000), pages 255 - 273 | - ZHAO et al., Am. J. Physiol. Lung Cell Mol. Physiol., (20000000), vol. 278, pages 1231 - 1239 | - DASCH et al., J. Immunol., (19890000), vol. 142, pages 1536 - 1541 | - RUZEK et al., Immunopharmacol. Immunotoxicol., (20030000), vol. 25, pages 235 - 257 | - NAKAO et al., Embo J., (19970000), vol. 16, pages 5353 - 62 | - BONIKOS et al., Lab Invest., (19750000), vol. 32, pages 619 - 635 | - FRANK et al., J. Appl. Physiol., (19780000), vol. 45, pages 699 - 704 | - PAPPAS et al., Lab Invest., (19830000), vol. 48, pages 735 - 748 | - BONIKOS, Am. J. Pathol., (19760000), vol. 85, pages 623 - 650 | - WARNE et al., Am. J. Physiol., (19980000), vol. 275, pages 110 - 117 | - BOLENDER et al., Am. J. Physiol., (19930000), vol. 265, pages 521 - 548 | - SHAFFER et al., Pediatr. Res., (19870000), vol. 21, pages 14 - 20 | - BOROS et al., Am. J. Physiol., (19970000), vol. 272, pages 433 - 441 | - WARNER et al., Am. J. Physiol., (19980000), vol. 275, pages 110 - 117 | - PADELA et al., Am. J. Respir. Crit. Care Med., (20050000), vol. 172, pages 907 - 914 | - VENESS-MEEHAN et al., Pediatr. Res., (20020000), vol. 48, pages 434 - 444 | - LEASK et al., Faseb J., (20040000), vol. 18, pages 816 - 827 | - KUCICH et al., Am. J. Respir. Cell Mol. Biol., (19970000), vol. 17, pages 10 - 16 | - PARKS et al., Am. J. Respir. Cell Mol. Biol., (19970000), vol. 17, pages 1 - 2 | - ROBERTS et al., Pediatr. Res., (19830000), vol. 17, pages 368 - 375 | - D'ANGIO et al., Front. Biosci., (20020000), vol. 7, pages 1609 - 1623 | - ROBERTS et al., Am. Rev. Respir. Dis., (19890000), vol. 140, pages 1126 - 1128 | - WARNER et al., Am. J. PhysioL, (19980000), vol. 275, pages 110 - 117 |