EP3267501 - BESTÜCKUNG VON THERMISCH HOCHLEITFÄHIGEN BAUTEILEN ZUR WÄRMESPREIZUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 25.10.2019 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 16.11.2018 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 26.08.2018 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 13.07.2018 | ||
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 08.12.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 08.07.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 10.08.2022 [2022/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten ZKW Group GmbH Rottenhauser Straße 8 3250 Wieselburg / AT | [2018/02] | Erfinder | 01 /
Edlinger, Erik Mauthnergasse 6/15 1090 Wien / AT | [2018/02] | Vertreter | Patentanwaltskanzlei Matschnig & Forsthuber OG Biberstraße 22 Postfach 36 1010 Wien / AT | [2018/02] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 17183329.6 | 26.07.2017 | [2018/02] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | AT20160050599 | 06.07.2016 Ursprünglich veröffentlichtes Format: AT 505992016 | [2018/02] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3267501 | Datum: | 10.01.2018 | Sprache: | DE | [2018/02] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3267501 | Datum: | 19.12.2018 | Sprache: | DE | [2018/51] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 08.12.2017 | Klassifikation | IPC: | H01L33/64, H05K1/02 | [2018/02] | CPC: |
H01L33/647 (EP);
H01L23/36 (AT);
H05K1/0206 (EP);
H05K1/0207 (AT);
H05K1/0209 (EP);
H05K1/021 (AT);
H05K1/181 (AT);
H05K3/3421 (AT);
F21K9/00 (AT);
H01L2933/0075 (EP);
H01L33/642 (EP);
H05K2201/066 (EP);
H05K2201/09572 (EP);
H05K2201/09781 (AT);
H05K2201/09854 (EP);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/33] |
Frühere [2018/02] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | BESTÜCKUNG VON THERMISCH HOCHLEITFÄHIGEN BAUTEILEN ZUR WÄRMESPREIZUNG | [2018/02] | Englisch: | MOUNTING OF THERMALLY HIGHLY CONDUCTIVE COMPONENTS FOR HEAT DISSIPATION | [2018/02] | Französisch: | MONTAGE DE COMPOSANTS À CONDUCTIBILITÉ THERMIQUE ÉLEVÉE POUR DIFFUSION DE CHALEUR | [2018/02] | Prüfungsverfahren | 26.07.2017 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 05.07.2018 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 05.07.2018 | Prüfungsantrag gestellt [2018/33] | 27.08.2018 | Ankündigung der Patenterteilung | 05.11.2018 | Erteilungsgebühr entrichtet | 05.11.2018 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 05.11.2018 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 20.09.2019 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2019/48] | Antrag auf Wiedereinsetzung: | 04.08.2017 | Datum des Antrags | 06.12.2017 | Antrag stattgegeben |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 26.07.2017 | AL | 19.12.2018 | CY | 19.12.2018 | CZ | 19.12.2018 | DK | 19.12.2018 | EE | 19.12.2018 | ES | 19.12.2018 | FI | 19.12.2018 | HR | 19.12.2018 | IT | 19.12.2018 | LT | 19.12.2018 | LV | 19.12.2018 | MC | 19.12.2018 | MK | 19.12.2018 | MT | 19.12.2018 | NL | 19.12.2018 | PL | 19.12.2018 | RO | 19.12.2018 | RS | 19.12.2018 | SE | 19.12.2018 | SI | 19.12.2018 | SK | 19.12.2018 | SM | 19.12.2018 | TR | 19.12.2018 | BG | 19.03.2019 | NO | 19.03.2019 | GR | 20.03.2019 | IS | 19.04.2019 | PT | 19.04.2019 | IE | 26.07.2019 | LU | 26.07.2019 | BE | 31.07.2019 | [2022/32] |
Frühere [2021/34] | HU | 26.07.2017 | |
AL | 19.12.2018 | ||
CY | 19.12.2018 | ||
CZ | 19.12.2018 | ||
DK | 19.12.2018 | ||
EE | 19.12.2018 | ||
ES | 19.12.2018 | ||
FI | 19.12.2018 | ||
HR | 19.12.2018 | ||
IT | 19.12.2018 | ||
LT | 19.12.2018 | ||
LV | 19.12.2018 | ||
MC | 19.12.2018 | ||
MT | 19.12.2018 | ||
NL | 19.12.2018 | ||
PL | 19.12.2018 | ||
RO | 19.12.2018 | ||
RS | 19.12.2018 | ||
SE | 19.12.2018 | ||
SI | 19.12.2018 | ||
SK | 19.12.2018 | ||
SM | 19.12.2018 | ||
TR | 19.12.2018 | ||
BG | 19.03.2019 | ||
NO | 19.03.2019 | ||
GR | 20.03.2019 | ||
IS | 19.04.2019 | ||
PT | 19.04.2019 | ||
IE | 26.07.2019 | ||
LU | 26.07.2019 | ||
BE | 31.07.2019 | ||
Frühere [2021/32] | HU | 26.07.2017 | |
AL | 19.12.2018 | ||
CY | 19.12.2018 | ||
CZ | 19.12.2018 | ||
DK | 19.12.2018 | ||
EE | 19.12.2018 | ||
ES | 19.12.2018 | ||
FI | 19.12.2018 | ||
HR | 19.12.2018 | ||
IT | 19.12.2018 | ||
LT | 19.12.2018 | ||
LV | 19.12.2018 | ||
MC | 19.12.2018 | ||
NL | 19.12.2018 | ||
PL | 19.12.2018 | ||
RO | 19.12.2018 | ||
RS | 19.12.2018 | ||
SE | 19.12.2018 | ||
SI | 19.12.2018 | ||
SK | 19.12.2018 | ||
SM | 19.12.2018 | ||
TR | 19.12.2018 | ||
BG | 19.03.2019 | ||
NO | 19.03.2019 | ||
GR | 20.03.2019 | ||
IS | 19.04.2019 | ||
PT | 19.04.2019 | ||
IE | 26.07.2019 | ||
LU | 26.07.2019 | ||
BE | 31.07.2019 | ||
Frühere [2021/26] | AL | 19.12.2018 | |
CY | 19.12.2018 | ||
CZ | 19.12.2018 | ||
DK | 19.12.2018 | ||
EE | 19.12.2018 | ||
ES | 19.12.2018 | ||
FI | 19.12.2018 | ||
HR | 19.12.2018 | ||
IT | 19.12.2018 | ||
LT | 19.12.2018 | ||
LV | 19.12.2018 | ||
MC | 19.12.2018 | ||
NL | 19.12.2018 | ||
PL | 19.12.2018 | ||
RO | 19.12.2018 | ||
RS | 19.12.2018 | ||
SE | 19.12.2018 | ||
SI | 19.12.2018 | ||
SK | 19.12.2018 | ||
SM | 19.12.2018 | ||
TR | 19.12.2018 | ||
BG | 19.03.2019 | ||
NO | 19.03.2019 | ||
GR | 20.03.2019 | ||
IS | 19.04.2019 | ||
PT | 19.04.2019 | ||
IE | 26.07.2019 | ||
LU | 26.07.2019 | ||
BE | 31.07.2019 | ||
Frühere [2020/36] | AL | 19.12.2018 | |
CZ | 19.12.2018 | ||
DK | 19.12.2018 | ||
EE | 19.12.2018 | ||
ES | 19.12.2018 | ||
FI | 19.12.2018 | ||
HR | 19.12.2018 | ||
IT | 19.12.2018 | ||
LT | 19.12.2018 | ||
LV | 19.12.2018 | ||
MC | 19.12.2018 | ||
NL | 19.12.2018 | ||
PL | 19.12.2018 | ||
RO | 19.12.2018 | ||
RS | 19.12.2018 | ||
SE | 19.12.2018 | ||
SI | 19.12.2018 | ||
SK | 19.12.2018 | ||
SM | 19.12.2018 | ||
TR | 19.12.2018 | ||
BG | 19.03.2019 | ||
NO | 19.03.2019 | ||
GR | 20.03.2019 | ||
IS | 19.04.2019 | ||
PT | 19.04.2019 | ||
IE | 26.07.2019 | ||
LU | 26.07.2019 | ||
BE | 31.07.2019 | ||
Frühere [2020/26] | AL | 19.12.2018 | |
CZ | 19.12.2018 | ||
DK | 19.12.2018 | ||
EE | 19.12.2018 | ||
ES | 19.12.2018 | ||
FI | 19.12.2018 | ||
HR | 19.12.2018 | ||
IT | 19.12.2018 | ||
LT | 19.12.2018 | ||
LV | 19.12.2018 | ||
MC | 19.12.2018 | ||
NL | 19.12.2018 | ||
PL | 19.12.2018 | ||
RO | 19.12.2018 | ||
RS | 19.12.2018 | ||
SE | 19.12.2018 | ||
SI | 19.12.2018 | ||
SK | 19.12.2018 | ||
SM | 19.12.2018 | ||
TR | 19.12.2018 | ||
BG | 19.03.2019 | ||
NO | 19.03.2019 | ||
GR | 20.03.2019 | ||
IS | 19.04.2019 | ||
PT | 19.04.2019 | ||
LU | 26.07.2019 | ||
BE | 31.07.2019 | ||
Frühere [2020/17] | AL | 19.12.2018 | |
CZ | 19.12.2018 | ||
DK | 19.12.2018 | ||
EE | 19.12.2018 | ||
ES | 19.12.2018 | ||
FI | 19.12.2018 | ||
HR | 19.12.2018 | ||
IT | 19.12.2018 | ||
LT | 19.12.2018 | ||
LV | 19.12.2018 | ||
MC | 19.12.2018 | ||
NL | 19.12.2018 | ||
PL | 19.12.2018 | ||
RO | 19.12.2018 | ||
RS | 19.12.2018 | ||
SE | 19.12.2018 | ||
SI | 19.12.2018 | ||
SK | 19.12.2018 | ||
SM | 19.12.2018 | ||
TR | 19.12.2018 | ||
BG | 19.03.2019 | ||
NO | 19.03.2019 | ||
GR | 20.03.2019 | ||
IS | 19.04.2019 | ||
PT | 19.04.2019 | ||
Frühere [2020/14] | AL | 19.12.2018 | |
CZ | 19.12.2018 | ||
DK | 19.12.2018 | ||
EE | 19.12.2018 | ||
ES | 19.12.2018 | ||
FI | 19.12.2018 | ||
HR | 19.12.2018 | ||
IT | 19.12.2018 | ||
LT | 19.12.2018 | ||
LV | 19.12.2018 | ||
MC | 19.12.2018 | ||
NL | 19.12.2018 | ||
PL | 19.12.2018 | ||
RO | 19.12.2018 | ||
RS | 19.12.2018 | ||
SE | 19.12.2018 | ||
SI | 19.12.2018 | ||
SK | 19.12.2018 | ||
SM | 19.12.2018 | ||
BG | 19.03.2019 | ||
NO | 19.03.2019 | ||
GR | 20.03.2019 | ||
IS | 19.04.2019 | ||
PT | 19.04.2019 | ||
Frühere [2020/13] | AL | 19.12.2018 | |
CZ | 19.12.2018 | ||
DK | 19.12.2018 | ||
EE | 19.12.2018 | ||
ES | 19.12.2018 | ||
FI | 19.12.2018 | ||
HR | 19.12.2018 | ||
IT | 19.12.2018 | ||
LT | 19.12.2018 | ||
LV | 19.12.2018 | ||
NL | 19.12.2018 | ||
PL | 19.12.2018 | ||
RO | 19.12.2018 | ||
RS | 19.12.2018 | ||
SE | 19.12.2018 | ||
SI | 19.12.2018 | ||
SK | 19.12.2018 | ||
SM | 19.12.2018 | ||
BG | 19.03.2019 | ||
NO | 19.03.2019 | ||
GR | 20.03.2019 | ||
IS | 19.04.2019 | ||
PT | 19.04.2019 | ||
Frühere [2019/48] | AL | 19.12.2018 | |
CZ | 19.12.2018 | ||
DK | 19.12.2018 | ||
EE | 19.12.2018 | ||
ES | 19.12.2018 | ||
FI | 19.12.2018 | ||
HR | 19.12.2018 | ||
IT | 19.12.2018 | ||
LT | 19.12.2018 | ||
LV | 19.12.2018 | ||
NL | 19.12.2018 | ||
PL | 19.12.2018 | ||
RO | 19.12.2018 | ||
RS | 19.12.2018 | ||
SE | 19.12.2018 | ||
SK | 19.12.2018 | ||
SM | 19.12.2018 | ||
BG | 19.03.2019 | ||
NO | 19.03.2019 | ||
GR | 20.03.2019 | ||
IS | 19.04.2019 | ||
PT | 19.04.2019 | ||
Frühere [2019/39] | AL | 19.12.2018 | |
CZ | 19.12.2018 | ||
EE | 19.12.2018 | ||
ES | 19.12.2018 | ||
FI | 19.12.2018 | ||
HR | 19.12.2018 | ||
IT | 19.12.2018 | ||
LT | 19.12.2018 | ||
LV | 19.12.2018 | ||
NL | 19.12.2018 | ||
PL | 19.12.2018 | ||
RO | 19.12.2018 | ||
RS | 19.12.2018 | ||
SE | 19.12.2018 | ||
SK | 19.12.2018 | ||
SM | 19.12.2018 | ||
BG | 19.03.2019 | ||
NO | 19.03.2019 | ||
GR | 20.03.2019 | ||
IS | 19.04.2019 | ||
PT | 19.04.2019 | ||
Frühere [2019/37] | AL | 19.12.2018 | |
CZ | 19.12.2018 | ||
EE | 19.12.2018 | ||
ES | 19.12.2018 | ||
FI | 19.12.2018 | ||
HR | 19.12.2018 | ||
IT | 19.12.2018 | ||
LT | 19.12.2018 | ||
LV | 19.12.2018 | ||
NL | 19.12.2018 | ||
PL | 19.12.2018 | ||
RO | 19.12.2018 | ||
RS | 19.12.2018 | ||
SE | 19.12.2018 | ||
SM | 19.12.2018 | ||
BG | 19.03.2019 | ||
NO | 19.03.2019 | ||
GR | 20.03.2019 | ||
PT | 19.04.2019 | ||
Frühere [2019/35] | AL | 19.12.2018 | |
CZ | 19.12.2018 | ||
ES | 19.12.2018 | ||
FI | 19.12.2018 | ||
HR | 19.12.2018 | ||
IT | 19.12.2018 | ||
LT | 19.12.2018 | ||
LV | 19.12.2018 | ||
NL | 19.12.2018 | ||
PL | 19.12.2018 | ||
RS | 19.12.2018 | ||
SE | 19.12.2018 | ||
BG | 19.03.2019 | ||
NO | 19.03.2019 | ||
GR | 20.03.2019 | ||
PT | 19.04.2019 | ||
Frühere [2019/34] | AL | 19.12.2018 | |
FI | 19.12.2018 | ||
HR | 19.12.2018 | ||
IT | 19.12.2018 | ||
LT | 19.12.2018 | ||
LV | 19.12.2018 | ||
NL | 19.12.2018 | ||
RS | 19.12.2018 | ||
SE | 19.12.2018 | ||
BG | 19.03.2019 | ||
NO | 19.03.2019 | ||
GR | 20.03.2019 | ||
PT | 19.04.2019 | ||
Frühere [2019/33] | AL | 19.12.2018 | |
FI | 19.12.2018 | ||
HR | 19.12.2018 | ||
LT | 19.12.2018 | ||
LV | 19.12.2018 | ||
NL | 19.12.2018 | ||
RS | 19.12.2018 | ||
SE | 19.12.2018 | ||
BG | 19.03.2019 | ||
NO | 19.03.2019 | ||
GR | 20.03.2019 | ||
PT | 19.04.2019 | ||
Frühere [2019/30] | AL | 19.12.2018 | |
FI | 19.12.2018 | ||
HR | 19.12.2018 | ||
LT | 19.12.2018 | ||
LV | 19.12.2018 | ||
NL | 19.12.2018 | ||
RS | 19.12.2018 | ||
SE | 19.12.2018 | ||
BG | 19.03.2019 | ||
NO | 19.03.2019 | ||
GR | 20.03.2019 | ||
Frühere [2019/26] | AL | 19.12.2018 | |
FI | 19.12.2018 | ||
HR | 19.12.2018 | ||
LT | 19.12.2018 | ||
LV | 19.12.2018 | ||
RS | 19.12.2018 | ||
SE | 19.12.2018 | ||
BG | 19.03.2019 | ||
NO | 19.03.2019 | ||
GR | 20.03.2019 | ||
Frühere [2019/25] | FI | 19.12.2018 | |
HR | 19.12.2018 | ||
LT | 19.12.2018 | ||
LV | 19.12.2018 | ||
RS | 19.12.2018 | ||
SE | 19.12.2018 | ||
BG | 19.03.2019 | ||
NO | 19.03.2019 | ||
GR | 20.03.2019 | ||
Frühere [2019/24] | FI | 19.12.2018 | |
HR | 19.12.2018 | ||
LT | 19.12.2018 | ||
LV | 19.12.2018 | ||
SE | 19.12.2018 | ||
BG | 19.03.2019 | ||
NO | 19.03.2019 | ||
GR | 20.03.2019 | ||
Frühere [2019/23] | FI | 19.12.2018 | |
HR | 19.12.2018 | ||
LT | 19.12.2018 | ||
LV | 19.12.2018 | ||
BG | 19.03.2019 | ||
NO | 19.03.2019 | ||
Frühere [2019/22] | FI | 19.12.2018 | |
LT | 19.12.2018 | ||
BG | 19.03.2019 | ||
NO | 19.03.2019 | ||
Frühere [2019/21] | FI | 19.12.2018 | |
LT | 19.12.2018 | ||
NO | 19.03.2019 | ||
Frühere [2019/20] | LT | 19.12.2018 | |
NO | 19.03.2019 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US2002047193 (DORFLER HELMUT [DE], et al) [A] 1-18* figure 3 *; | [A]US2007242462 (VAN LAANEN PETER [US], et al) [A] 1-18 * figure 5; claim - *; | [A]US2011180819 (VAN ELMPT ROB F M [NL], et al) [A] 1-18 * paragraph [0032]; figure 1 * |