EP3277026 - VERFAHREN ZUM BETRIEB EINER FEMTOZELLE IN EINEM DRAHTLOSKOMMUNIKATIONSSYSTEM [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 16.07.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 07.08.2020 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 06.04.2020 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 21.05.2019 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 03.08.2018 | ||
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 29.12.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 22.07.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: BE, MK | veröffentlicht am 24.08.2022 [2022/34] | Anmelder | Für alle benannten Staaten IBEX PT Holdings Co., Ltd. Doosan We've centium 1315 Yeoksam dong 823-26 Kangnam gu Seoul 135-080 / KR | [2020/37] |
Frühere [2018/05] | Für alle benannten Staaten IBEX PT Holdings Co., Ltd. Doosan We've centium 1315 Yeoksam dong 823-26 Kangnam gu Seoul 135-080 / KR | Erfinder | 01 /
LEE, Yongseok 723-1903,Saeteomaul Hyundaehometown 1165 Jukjeon-dong Suji-gu Yong-si Kyunggi-do 448-808 / KR | [2018/05] | Vertreter | Plasseraud IP 104 Rue de Richelieu CS92104 75080 Paris Cedex 02 / FR | [N/P] |
Frühere [2020/37] | Plasseraud IP 66, rue de la Chaussée d'Antin 75440 Paris Cedex 09 / FR | ||
Frühere [2018/05] | Cabinet Plasseraud 66, rue de la Chaussée d'Antin 75440 Paris Cedex 09 / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 17191484.9 | 17.12.2009 | [2018/05] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20080138230P | 17.12.2008 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 138230 P | KR20090055178 | 19.06.2009 Ursprünglich veröffentlichtes Format: KR 20090055178 | [2018/05] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3277026 | Datum: | 31.01.2018 | Sprache: | EN | [2018/05] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3277026 | Datum: | 09.09.2020 | Sprache: | EN | [2020/37] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 15.12.2017 | Klassifikation | IPC: | H04W36/36, H04W16/32, H04W88/10, H04W4/06, H04W36/00 | [2018/05] | CPC: |
H04W4/06 (EP,KR,US);
H04W36/08 (EP,KR,US);
H04W52/243 (KR,US);
H04W36/0061 (KR,US);
H04W36/04 (EP,KR,US);
H04W52/0206 (EP,KR,US);
H04W52/244 (EP,KR,US);
H04W84/045 (EP,KR,US);
H04W88/10 (EP,KR,US);
H04W36/249 (EP,KR,US);
H04W36/302 (EP,KR,US);
H04W36/304 (EP,KR,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2018/36] |
Frühere [2018/05] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN ZUM BETRIEB EINER FEMTOZELLE IN EINEM DRAHTLOSKOMMUNIKATIONSSYSTEM | [2018/05] | Englisch: | METHOD FOR OPERATING FEMTOCELL IN WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM | [2018/05] | Französisch: | PROCÉDÉ DE FONCTIONNEMENT DE FEMTOCELLULE DANS UN SYSTÈME DE COMMUNICATION SANS FIL | [2018/05] | Prüfungsverfahren | 15.09.2017 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 31.07.2018 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 31.07.2018 | Prüfungsantrag gestellt [2018/36] | 24.05.2019 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 14.01.2020 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen | 30.01.2020 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 07.04.2020 | Ankündigung der Patenterteilung | 30.07.2020 | Erteilungsgebühr entrichtet | 30.07.2020 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 30.07.2020 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Stammanmeldung(en) Tooltip | EP09833652.2 / EP2378810 | Einspruch (Einsprüche) | 10.06.2021 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2021/33] | Antrag auf Weiterbehandlung für: | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil keine Erwiderung auf den Prüfungsbericht eingegangen ist | 30.01.2020 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 30.01.2020 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 10.02.2020 | Entscheidung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 15.09.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 15.09.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 15.09.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 15.09.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 15.09.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 15.09.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 11.10.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 18.12.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 28.10.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 17.12.2009 | AT | 09.09.2020 | CY | 09.09.2020 | CZ | 09.09.2020 | DK | 09.09.2020 | EE | 09.09.2020 | FI | 09.09.2020 | HR | 09.09.2020 | LT | 09.09.2020 | LV | 09.09.2020 | MC | 09.09.2020 | MK | 09.09.2020 | MT | 09.09.2020 | PL | 09.09.2020 | RO | 09.09.2020 | SE | 09.09.2020 | SI | 09.09.2020 | SK | 09.09.2020 | SM | 09.09.2020 | TR | 09.09.2020 | BG | 09.12.2020 | NO | 09.12.2020 | GR | 10.12.2020 | IE | 17.12.2020 | LU | 17.12.2020 | BE | 31.12.2020 | CH | 31.12.2020 | LI | 31.12.2020 | IS | 09.01.2021 | PT | 11.01.2021 | [2022/33] |
Frühere [2022/27] | HU | 17.12.2009 | |
AT | 09.09.2020 | ||
CY | 09.09.2020 | ||
CZ | 09.09.2020 | ||
DK | 09.09.2020 | ||
EE | 09.09.2020 | ||
FI | 09.09.2020 | ||
HR | 09.09.2020 | ||
LT | 09.09.2020 | ||
LV | 09.09.2020 | ||
MC | 09.09.2020 | ||
MT | 09.09.2020 | ||
PL | 09.09.2020 | ||
RO | 09.09.2020 | ||
SE | 09.09.2020 | ||
SI | 09.09.2020 | ||
SK | 09.09.2020 | ||
SM | 09.09.2020 | ||
TR | 09.09.2020 | ||
BG | 09.12.2020 | ||
NO | 09.12.2020 | ||
GR | 10.12.2020 | ||
IE | 17.12.2020 | ||
LU | 17.12.2020 | ||
CH | 31.12.2020 | ||
LI | 31.12.2020 | ||
IS | 09.01.2021 | ||
PT | 11.01.2021 | ||
Frühere [2021/52] | AT | 09.09.2020 | |
CZ | 09.09.2020 | ||
DK | 09.09.2020 | ||
EE | 09.09.2020 | ||
FI | 09.09.2020 | ||
HR | 09.09.2020 | ||
LT | 09.09.2020 | ||
LV | 09.09.2020 | ||
MC | 09.09.2020 | ||
PL | 09.09.2020 | ||
RO | 09.09.2020 | ||
SE | 09.09.2020 | ||
SI | 09.09.2020 | ||
SK | 09.09.2020 | ||
SM | 09.09.2020 | ||
BG | 09.12.2020 | ||
NO | 09.12.2020 | ||
GR | 10.12.2020 | ||
IE | 17.12.2020 | ||
LU | 17.12.2020 | ||
CH | 31.12.2020 | ||
LI | 31.12.2020 | ||
IS | 09.01.2021 | ||
PT | 11.01.2021 | ||
Frühere [2021/46] | AT | 09.09.2020 | |
CZ | 09.09.2020 | ||
DK | 09.09.2020 | ||
EE | 09.09.2020 | ||
FI | 09.09.2020 | ||
HR | 09.09.2020 | ||
LT | 09.09.2020 | ||
LV | 09.09.2020 | ||
MC | 09.09.2020 | ||
PL | 09.09.2020 | ||
RO | 09.09.2020 | ||
SE | 09.09.2020 | ||
SI | 09.09.2020 | ||
SK | 09.09.2020 | ||
SM | 09.09.2020 | ||
BG | 09.12.2020 | ||
NO | 09.12.2020 | ||
GR | 10.12.2020 | ||
IE | 17.12.2020 | ||
LU | 17.12.2020 | ||
IS | 09.01.2021 | ||
PT | 11.01.2021 | ||
Frühere [2021/40] | AT | 09.09.2020 | |
CZ | 09.09.2020 | ||
DK | 09.09.2020 | ||
EE | 09.09.2020 | ||
FI | 09.09.2020 | ||
HR | 09.09.2020 | ||
LT | 09.09.2020 | ||
LV | 09.09.2020 | ||
MC | 09.09.2020 | ||
PL | 09.09.2020 | ||
RO | 09.09.2020 | ||
SE | 09.09.2020 | ||
SI | 09.09.2020 | ||
SK | 09.09.2020 | ||
SM | 09.09.2020 | ||
BG | 09.12.2020 | ||
NO | 09.12.2020 | ||
GR | 10.12.2020 | ||
IS | 09.01.2021 | ||
PT | 11.01.2021 | ||
Frühere [2021/37] | AT | 09.09.2020 | |
CZ | 09.09.2020 | ||
DK | 09.09.2020 | ||
EE | 09.09.2020 | ||
FI | 09.09.2020 | ||
HR | 09.09.2020 | ||
LT | 09.09.2020 | ||
LV | 09.09.2020 | ||
PL | 09.09.2020 | ||
RO | 09.09.2020 | ||
SE | 09.09.2020 | ||
SI | 09.09.2020 | ||
SK | 09.09.2020 | ||
SM | 09.09.2020 | ||
BG | 09.12.2020 | ||
NO | 09.12.2020 | ||
GR | 10.12.2020 | ||
IS | 09.01.2021 | ||
PT | 11.01.2021 | ||
Frühere [2021/36] | AT | 09.09.2020 | |
CZ | 09.09.2020 | ||
EE | 09.09.2020 | ||
FI | 09.09.2020 | ||
HR | 09.09.2020 | ||
LT | 09.09.2020 | ||
LV | 09.09.2020 | ||
PL | 09.09.2020 | ||
RO | 09.09.2020 | ||
SE | 09.09.2020 | ||
SI | 09.09.2020 | ||
SK | 09.09.2020 | ||
SM | 09.09.2020 | ||
BG | 09.12.2020 | ||
NO | 09.12.2020 | ||
GR | 10.12.2020 | ||
IS | 09.01.2021 | ||
PT | 11.01.2021 | ||
Frühere [2021/28] | AT | 09.09.2020 | |
CZ | 09.09.2020 | ||
EE | 09.09.2020 | ||
FI | 09.09.2020 | ||
HR | 09.09.2020 | ||
LT | 09.09.2020 | ||
LV | 09.09.2020 | ||
PL | 09.09.2020 | ||
RO | 09.09.2020 | ||
SE | 09.09.2020 | ||
SK | 09.09.2020 | ||
SM | 09.09.2020 | ||
BG | 09.12.2020 | ||
NO | 09.12.2020 | ||
GR | 10.12.2020 | ||
IS | 09.01.2021 | ||
PT | 11.01.2021 | ||
Frühere [2021/25] | AT | 09.09.2020 | |
CZ | 09.09.2020 | ||
EE | 09.09.2020 | ||
FI | 09.09.2020 | ||
HR | 09.09.2020 | ||
LT | 09.09.2020 | ||
LV | 09.09.2020 | ||
PL | 09.09.2020 | ||
RO | 09.09.2020 | ||
SE | 09.09.2020 | ||
SM | 09.09.2020 | ||
BG | 09.12.2020 | ||
NO | 09.12.2020 | ||
GR | 10.12.2020 | ||
IS | 09.01.2021 | ||
PT | 11.01.2021 | ||
Frühere [2021/24] | AT | 09.09.2020 | |
CZ | 09.09.2020 | ||
EE | 09.09.2020 | ||
FI | 09.09.2020 | ||
HR | 09.09.2020 | ||
LT | 09.09.2020 | ||
LV | 09.09.2020 | ||
PL | 09.09.2020 | ||
RO | 09.09.2020 | ||
SE | 09.09.2020 | ||
SM | 09.09.2020 | ||
BG | 09.12.2020 | ||
NO | 09.12.2020 | ||
GR | 10.12.2020 | ||
PT | 11.01.2021 | ||
Frühere [2021/22] | CZ | 09.09.2020 | |
EE | 09.09.2020 | ||
FI | 09.09.2020 | ||
HR | 09.09.2020 | ||
LT | 09.09.2020 | ||
LV | 09.09.2020 | ||
PL | 09.09.2020 | ||
RO | 09.09.2020 | ||
SE | 09.09.2020 | ||
SM | 09.09.2020 | ||
BG | 09.12.2020 | ||
NO | 09.12.2020 | ||
GR | 10.12.2020 | ||
PT | 11.01.2021 | ||
Frühere [2021/21] | FI | 09.09.2020 | |
HR | 09.09.2020 | ||
LT | 09.09.2020 | ||
LV | 09.09.2020 | ||
PL | 09.09.2020 | ||
SE | 09.09.2020 | ||
BG | 09.12.2020 | ||
NO | 09.12.2020 | ||
GR | 10.12.2020 | ||
PT | 11.01.2021 | ||
Frühere [2021/10] | FI | 09.09.2020 | |
HR | 09.09.2020 | ||
LT | 09.09.2020 | ||
LV | 09.09.2020 | ||
PL | 09.09.2020 | ||
SE | 09.09.2020 | ||
BG | 09.12.2020 | ||
NO | 09.12.2020 | ||
GR | 10.12.2020 | ||
Frühere [2021/09] | FI | 09.09.2020 | |
LT | 09.09.2020 | ||
SE | 09.09.2020 | ||
BG | 09.12.2020 | ||
NO | 09.12.2020 | ||
GR | 10.12.2020 | ||
Frühere [2021/08] | FI | 09.09.2020 | |
LT | 09.09.2020 | ||
SE | 09.09.2020 | ||
BG | 09.12.2020 | ||
NO | 09.12.2020 | ||
Frühere [2021/07] | FI | 09.09.2020 | |
LT | 09.09.2020 | ||
NO | 09.12.2020 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US2005130662 (MURAI HIDESHI [JP]); | [A]US2007097939 (NYLANDER TOMAS [SE], et al); | [A]US2008076412 (KHETAWAT AMIT [US], et al) |