EP3287106 - WUNDSCHUTZ [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 23.07.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 14.08.2020 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 16.04.2020 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 11.01.2019 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 31.08.2018 | ||
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 26.01.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 06.09.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MT | veröffentlicht am 09.10.2024 [2024/41] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Smith & Nephew plc Building 5, Croxley Park Hatters Lane Watford, Hertfordshire WD18 8YE / GB | [2020/38] |
Frühere [2019/31] | Für alle benannten Staaten Smith & Nephew plc Building 5, Croxley Park Hatters Lane Watford, Hertfordshire WD18 8YE / GB | ||
Frühere [2018/09] | Für alle benannten Staaten Smith & Nephew PLC 15 Adam Street London WC2N 6LA / GB | Erfinder | 01 /
ADIE, Gordon Campbell Smith & Nephew Wound Management 101 Hessle Road Hull, None Selected HU3 2BN / GB | 02 /
COLLINSON, Sarah Jenny Smith & Nephew Wound Management 101 Hessle Road Hull, None Selected HU3 2BN / GB | 03 /
FRYER, Christopher John Smith & Nephew Wound Management 101 Hessle Road Hull, None Selected HU3 2BN / GB | 04 /
PERON, Yannick Louis Smith & Nephew Wound Managment 101 Hessle Road Hull, None Selected HU3 2BN / GB | 05 /
NICOLINI, Derek Smith & Nephew Wound Management 101 Hessle Road Hull, None Selected HU3 2BN / GB | 06 /
HARTWELL, Edward Yerbury Smith & Nephew Wound Management 101 Hessle Road Hull, HU3 2BN / GB | [2020/38] |
Frühere [2018/09] | 01 /
ADIE, Gordon, Campbell Smith & Nephew Wound Management 101 Hessle Road Hull, None Selected HU3 2BN / GB | ||
02 /
COLLINSON, Sarah, Jenny Smith & Nephew Wound Management 101 Hessle Road Hull, None Selected HU3 2BN / GB | |||
03 /
FRYER, Christopher, John Smith & Nephew Wound Management 101 Hessle Road Hull, None Selected HU3 2BN / GB | |||
04 /
PERON, Yannick Louis Smith & Nephew Wound Managment 101 Hessle Road Hull, None Selected HU3 2BN / GB | |||
05 /
NICOLINI, Derek Smith & Nephew Wound Management 101 Hessle Road Hull, None Selected HU3 2BN / GB | |||
06 /
HARTWELL, Edward, Yerbury Smith & Nephew Wound Management 101 Hessle Road Hull, HU3 2BN / GB | Vertreter | Smith & Nephew Group Legal Department PO Box 81 101 Hessle Road Hull HU3 2BN / GB | [2020/38] |
Frühere [2018/09] | Smith & Nephew Group Legal Department PO Box 81 101 Hessle Road Hull HU3 2BN / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 17191516.8 | 21.04.2011 | [2018/09] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | GB20100008347 | 19.05.2010 Ursprünglich veröffentlichtes Format: GB 201008347 | [2018/09] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3287106 | Datum: | 28.02.2018 | Sprache: | EN | [2018/09] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3287106 | Datum: | 16.09.2020 | Sprache: | EN | [2020/38] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 23.11.2017 | Klassifikation | IPC: | A61F13/02 | [2018/09] | CPC: |
A61F13/023 (EP,US);
A61F13/05 (EP);
A61M1/962 (EP,US);
A61F2013/00536 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/40] |
Frühere [2018/09] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | WUNDSCHUTZ | [2018/09] | Englisch: | WOUND PROTECTION | [2018/09] | Französisch: | PROTECTION D'UNE PLAIE | [2018/09] | Prüfungsverfahren | 18.09.2017 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 20.08.2018 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 28.08.2018 | Prüfungsantrag gestellt [2018/40] | 15.01.2019 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 17.06.2019 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 25.09.2019 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 22.01.2020 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 17.04.2020 | Ankündigung der Patenterteilung | 05.08.2020 | Erteilungsgebühr entrichtet | 05.08.2020 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 05.08.2020 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Stammanmeldung(en) Tooltip | EP11722119.2 / EP2571467 | Teilanmeldung(en) | EP20187982.2 / EP3777795 | Einspruch (Einsprüche) | 17.06.2021 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2021/34] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 18.01.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 18.01.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 18.01.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 18.01.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 18.01.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 30.04.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 30.04.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 30.04.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 21.04.2011 | AL | 16.09.2020 | AT | 16.09.2020 | CY | 16.09.2020 | CZ | 16.09.2020 | DK | 16.09.2020 | EE | 16.09.2020 | ES | 16.09.2020 | FI | 16.09.2020 | HR | 16.09.2020 | IT | 16.09.2020 | LT | 16.09.2020 | LV | 16.09.2020 | MC | 16.09.2020 | MK | 16.09.2020 | MT | 16.09.2020 | PL | 16.09.2020 | RO | 16.09.2020 | RS | 16.09.2020 | SI | 16.09.2020 | SK | 16.09.2020 | SM | 16.09.2020 | NL | 23.09.2020 | BG | 16.12.2020 | NO | 16.12.2020 | GR | 17.12.2020 | IS | 16.01.2021 | PT | 18.01.2021 | IE | 21.04.2021 | LU | 21.04.2021 | BE | 30.04.2021 | CH | 30.04.2021 | LI | 30.04.2021 | [2024/41] |
Frühere [2024/22] | HU | 21.04.2011 | |
AL | 16.09.2020 | ||
AT | 16.09.2020 | ||
CY | 16.09.2020 | ||
CZ | 16.09.2020 | ||
DK | 16.09.2020 | ||
EE | 16.09.2020 | ||
ES | 16.09.2020 | ||
FI | 16.09.2020 | ||
HR | 16.09.2020 | ||
IT | 16.09.2020 | ||
LT | 16.09.2020 | ||
LV | 16.09.2020 | ||
MC | 16.09.2020 | ||
MK | 16.09.2020 | ||
PL | 16.09.2020 | ||
RO | 16.09.2020 | ||
RS | 16.09.2020 | ||
SI | 16.09.2020 | ||
SK | 16.09.2020 | ||
SM | 16.09.2020 | ||
NL | 23.09.2020 | ||
BG | 16.12.2020 | ||
NO | 16.12.2020 | ||
GR | 17.12.2020 | ||
IS | 16.01.2021 | ||
PT | 18.01.2021 | ||
IE | 21.04.2021 | ||
LU | 21.04.2021 | ||
BE | 30.04.2021 | ||
CH | 30.04.2021 | ||
LI | 30.04.2021 | ||
Frühere [2023/29] | HU | 21.04.2011 | |
AL | 16.09.2020 | ||
AT | 16.09.2020 | ||
CY | 16.09.2020 | ||
CZ | 16.09.2020 | ||
DK | 16.09.2020 | ||
EE | 16.09.2020 | ||
ES | 16.09.2020 | ||
FI | 16.09.2020 | ||
HR | 16.09.2020 | ||
IT | 16.09.2020 | ||
LT | 16.09.2020 | ||
LV | 16.09.2020 | ||
MC | 16.09.2020 | ||
PL | 16.09.2020 | ||
RO | 16.09.2020 | ||
RS | 16.09.2020 | ||
SI | 16.09.2020 | ||
SK | 16.09.2020 | ||
SM | 16.09.2020 | ||
NL | 23.09.2020 | ||
BG | 16.12.2020 | ||
NO | 16.12.2020 | ||
GR | 17.12.2020 | ||
IS | 16.01.2021 | ||
PT | 18.01.2021 | ||
IE | 21.04.2021 | ||
LU | 21.04.2021 | ||
BE | 30.04.2021 | ||
CH | 30.04.2021 | ||
LI | 30.04.2021 | ||
Frühere [2023/24] | AL | 16.09.2020 | |
AT | 16.09.2020 | ||
CY | 16.09.2020 | ||
CZ | 16.09.2020 | ||
DK | 16.09.2020 | ||
EE | 16.09.2020 | ||
ES | 16.09.2020 | ||
FI | 16.09.2020 | ||
HR | 16.09.2020 | ||
IT | 16.09.2020 | ||
LT | 16.09.2020 | ||
LV | 16.09.2020 | ||
MC | 16.09.2020 | ||
PL | 16.09.2020 | ||
RO | 16.09.2020 | ||
RS | 16.09.2020 | ||
SI | 16.09.2020 | ||
SK | 16.09.2020 | ||
SM | 16.09.2020 | ||
BG | 16.12.2020 | ||
NO | 16.12.2020 | ||
GR | 17.12.2020 | ||
IS | 16.01.2021 | ||
PT | 18.01.2021 | ||
IE | 21.04.2021 | ||
LU | 21.04.2021 | ||
BE | 30.04.2021 | ||
CH | 30.04.2021 | ||
LI | 30.04.2021 | ||
Frühere [2022/34] | AL | 16.09.2020 | |
AT | 16.09.2020 | ||
CZ | 16.09.2020 | ||
DK | 16.09.2020 | ||
EE | 16.09.2020 | ||
ES | 16.09.2020 | ||
FI | 16.09.2020 | ||
HR | 16.09.2020 | ||
IT | 16.09.2020 | ||
LT | 16.09.2020 | ||
LV | 16.09.2020 | ||
MC | 16.09.2020 | ||
PL | 16.09.2020 | ||
RO | 16.09.2020 | ||
RS | 16.09.2020 | ||
SI | 16.09.2020 | ||
SK | 16.09.2020 | ||
SM | 16.09.2020 | ||
BG | 16.12.2020 | ||
NO | 16.12.2020 | ||
GR | 17.12.2020 | ||
IS | 16.01.2021 | ||
PT | 18.01.2021 | ||
IE | 21.04.2021 | ||
LU | 21.04.2021 | ||
BE | 30.04.2021 | ||
CH | 30.04.2021 | ||
LI | 30.04.2021 | ||
Frühere [2022/23] | AL | 16.09.2020 | |
AT | 16.09.2020 | ||
CZ | 16.09.2020 | ||
DK | 16.09.2020 | ||
EE | 16.09.2020 | ||
ES | 16.09.2020 | ||
FI | 16.09.2020 | ||
HR | 16.09.2020 | ||
IT | 16.09.2020 | ||
LT | 16.09.2020 | ||
LV | 16.09.2020 | ||
MC | 16.09.2020 | ||
PL | 16.09.2020 | ||
RO | 16.09.2020 | ||
RS | 16.09.2020 | ||
SI | 16.09.2020 | ||
SK | 16.09.2020 | ||
SM | 16.09.2020 | ||
BG | 16.12.2020 | ||
NO | 16.12.2020 | ||
GR | 17.12.2020 | ||
IS | 16.01.2021 | ||
PT | 18.01.2021 | ||
IE | 21.04.2021 | ||
LU | 21.04.2021 | ||
CH | 30.04.2021 | ||
LI | 30.04.2021 | ||
Frühere [2022/21] | AL | 16.09.2020 | |
AT | 16.09.2020 | ||
CZ | 16.09.2020 | ||
DK | 16.09.2020 | ||
EE | 16.09.2020 | ||
ES | 16.09.2020 | ||
FI | 16.09.2020 | ||
HR | 16.09.2020 | ||
IT | 16.09.2020 | ||
LT | 16.09.2020 | ||
LV | 16.09.2020 | ||
MC | 16.09.2020 | ||
PL | 16.09.2020 | ||
RO | 16.09.2020 | ||
RS | 16.09.2020 | ||
SI | 16.09.2020 | ||
SK | 16.09.2020 | ||
SM | 16.09.2020 | ||
BG | 16.12.2020 | ||
NO | 16.12.2020 | ||
GR | 17.12.2020 | ||
PT | 18.01.2021 | ||
IE | 21.04.2021 | ||
LU | 21.04.2021 | ||
CH | 30.04.2021 | ||
LI | 30.04.2021 | ||
Frühere [2022/10] | AL | 16.09.2020 | |
AT | 16.09.2020 | ||
CZ | 16.09.2020 | ||
DK | 16.09.2020 | ||
EE | 16.09.2020 | ||
ES | 16.09.2020 | ||
FI | 16.09.2020 | ||
HR | 16.09.2020 | ||
IT | 16.09.2020 | ||
LT | 16.09.2020 | ||
LV | 16.09.2020 | ||
MC | 16.09.2020 | ||
PL | 16.09.2020 | ||
RO | 16.09.2020 | ||
RS | 16.09.2020 | ||
SI | 16.09.2020 | ||
SK | 16.09.2020 | ||
SM | 16.09.2020 | ||
BG | 16.12.2020 | ||
NO | 16.12.2020 | ||
GR | 17.12.2020 | ||
PT | 18.01.2021 | ||
LU | 21.04.2021 | ||
CH | 30.04.2021 | ||
LI | 30.04.2021 | ||
Frühere [2022/04] | AL | 16.09.2020 | |
AT | 16.09.2020 | ||
CZ | 16.09.2020 | ||
DK | 16.09.2020 | ||
EE | 16.09.2020 | ||
ES | 16.09.2020 | ||
FI | 16.09.2020 | ||
HR | 16.09.2020 | ||
IT | 16.09.2020 | ||
LT | 16.09.2020 | ||
LV | 16.09.2020 | ||
MC | 16.09.2020 | ||
PL | 16.09.2020 | ||
RO | 16.09.2020 | ||
RS | 16.09.2020 | ||
SI | 16.09.2020 | ||
SK | 16.09.2020 | ||
SM | 16.09.2020 | ||
BG | 16.12.2020 | ||
NO | 16.12.2020 | ||
GR | 17.12.2020 | ||
IS | 16.01.2021 | ||
PT | 18.01.2021 | ||
LU | 21.04.2021 | ||
Frühere [2021/50] | AL | 16.09.2020 | |
AT | 16.09.2020 | ||
CZ | 16.09.2020 | ||
DK | 16.09.2020 | ||
EE | 16.09.2020 | ||
ES | 16.09.2020 | ||
FI | 16.09.2020 | ||
HR | 16.09.2020 | ||
IT | 16.09.2020 | ||
LT | 16.09.2020 | ||
LV | 16.09.2020 | ||
MC | 16.09.2020 | ||
PL | 16.09.2020 | ||
RO | 16.09.2020 | ||
RS | 16.09.2020 | ||
SI | 16.09.2020 | ||
SK | 16.09.2020 | ||
SM | 16.09.2020 | ||
BG | 16.12.2020 | ||
NO | 16.12.2020 | ||
GR | 17.12.2020 | ||
IS | 16.01.2021 | ||
PT | 18.01.2021 | ||
Frühere [2021/48] | AL | 16.09.2020 | |
AT | 16.09.2020 | ||
CZ | 16.09.2020 | ||
DK | 16.09.2020 | ||
EE | 16.09.2020 | ||
ES | 16.09.2020 | ||
FI | 16.09.2020 | ||
HR | 16.09.2020 | ||
IT | 16.09.2020 | ||
LT | 16.09.2020 | ||
LV | 16.09.2020 | ||
PL | 16.09.2020 | ||
RO | 16.09.2020 | ||
RS | 16.09.2020 | ||
SI | 16.09.2020 | ||
SK | 16.09.2020 | ||
SM | 16.09.2020 | ||
BG | 16.12.2020 | ||
NO | 16.12.2020 | ||
GR | 17.12.2020 | ||
IS | 16.01.2021 | ||
PT | 18.01.2021 | ||
Frühere [2021/37] | AL | 16.09.2020 | |
AT | 16.09.2020 | ||
CZ | 16.09.2020 | ||
DK | 16.09.2020 | ||
EE | 16.09.2020 | ||
ES | 16.09.2020 | ||
FI | 16.09.2020 | ||
HR | 16.09.2020 | ||
LT | 16.09.2020 | ||
LV | 16.09.2020 | ||
PL | 16.09.2020 | ||
RO | 16.09.2020 | ||
RS | 16.09.2020 | ||
SI | 16.09.2020 | ||
SK | 16.09.2020 | ||
SM | 16.09.2020 | ||
BG | 16.12.2020 | ||
NO | 16.12.2020 | ||
GR | 17.12.2020 | ||
IS | 16.01.2021 | ||
PT | 18.01.2021 | ||
Frühere [2021/36] | AL | 16.09.2020 | |
AT | 16.09.2020 | ||
CZ | 16.09.2020 | ||
EE | 16.09.2020 | ||
ES | 16.09.2020 | ||
FI | 16.09.2020 | ||
HR | 16.09.2020 | ||
LT | 16.09.2020 | ||
LV | 16.09.2020 | ||
PL | 16.09.2020 | ||
RO | 16.09.2020 | ||
RS | 16.09.2020 | ||
SI | 16.09.2020 | ||
SK | 16.09.2020 | ||
SM | 16.09.2020 | ||
BG | 16.12.2020 | ||
NO | 16.12.2020 | ||
GR | 17.12.2020 | ||
IS | 16.01.2021 | ||
PT | 18.01.2021 | ||
Frühere [2021/28] | AL | 16.09.2020 | |
AT | 16.09.2020 | ||
CZ | 16.09.2020 | ||
EE | 16.09.2020 | ||
ES | 16.09.2020 | ||
FI | 16.09.2020 | ||
HR | 16.09.2020 | ||
LT | 16.09.2020 | ||
LV | 16.09.2020 | ||
PL | 16.09.2020 | ||
RO | 16.09.2020 | ||
RS | 16.09.2020 | ||
SK | 16.09.2020 | ||
SM | 16.09.2020 | ||
BG | 16.12.2020 | ||
NO | 16.12.2020 | ||
GR | 17.12.2020 | ||
IS | 16.01.2021 | ||
PT | 18.01.2021 | ||
Frühere [2021/25] | AL | 16.09.2020 | |
AT | 16.09.2020 | ||
CZ | 16.09.2020 | ||
EE | 16.09.2020 | ||
ES | 16.09.2020 | ||
FI | 16.09.2020 | ||
HR | 16.09.2020 | ||
LT | 16.09.2020 | ||
LV | 16.09.2020 | ||
PL | 16.09.2020 | ||
RO | 16.09.2020 | ||
RS | 16.09.2020 | ||
SM | 16.09.2020 | ||
BG | 16.12.2020 | ||
NO | 16.12.2020 | ||
GR | 17.12.2020 | ||
IS | 16.01.2021 | ||
PT | 18.01.2021 | ||
Frühere [2021/23] | AT | 16.09.2020 | |
CZ | 16.09.2020 | ||
EE | 16.09.2020 | ||
FI | 16.09.2020 | ||
HR | 16.09.2020 | ||
LT | 16.09.2020 | ||
LV | 16.09.2020 | ||
RO | 16.09.2020 | ||
RS | 16.09.2020 | ||
SM | 16.09.2020 | ||
BG | 16.12.2020 | ||
NO | 16.12.2020 | ||
GR | 17.12.2020 | ||
PT | 18.01.2021 | ||
Frühere [2021/22] | CZ | 16.09.2020 | |
EE | 16.09.2020 | ||
FI | 16.09.2020 | ||
HR | 16.09.2020 | ||
LT | 16.09.2020 | ||
LV | 16.09.2020 | ||
RO | 16.09.2020 | ||
RS | 16.09.2020 | ||
SM | 16.09.2020 | ||
BG | 16.12.2020 | ||
NO | 16.12.2020 | ||
GR | 17.12.2020 | ||
PT | 18.01.2021 | ||
Frühere [2021/21] | FI | 16.09.2020 | |
HR | 16.09.2020 | ||
LT | 16.09.2020 | ||
LV | 16.09.2020 | ||
RS | 16.09.2020 | ||
BG | 16.12.2020 | ||
NO | 16.12.2020 | ||
GR | 17.12.2020 | ||
PT | 18.01.2021 | ||
Frühere [2021/20] | FI | 16.09.2020 | |
HR | 16.09.2020 | ||
LT | 16.09.2020 | ||
LV | 16.09.2020 | ||
RS | 16.09.2020 | ||
BG | 16.12.2020 | ||
NO | 16.12.2020 | ||
GR | 17.12.2020 | ||
Frühere [2021/10] | FI | 16.09.2020 | |
HR | 16.09.2020 | ||
LV | 16.09.2020 | ||
RS | 16.09.2020 | ||
BG | 16.12.2020 | ||
NO | 16.12.2020 | ||
GR | 17.12.2020 | ||
Frühere [2021/08] | FI | 16.09.2020 | |
BG | 16.12.2020 | ||
NO | 16.12.2020 | ||
Frühere [2021/07] | FI | 16.09.2020 | |
NO | 16.12.2020 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]EP0617152 (TECNIT GMBH [DE]) [Y] 3,9,10 * abstract *; | [A]WO9516416 (SETON HEALTHCARE GROUP PLC [GB], et al) [A] 1-14 * abstract *; | [Y]WO2006087021 (FLEISCHMANN WILHELM [DE]) [Y] 3,9,10 * abstract; page 1, paragraphs 8-20; figures 2,3 * * page 2, lines 20-25 *; | [A]WO2008104609 (COLOPLAST AS [DK], et al) [A] 1-14* abstract *; | [XYI]WO2009066105 (SMITH & NEPHEW [GB], et al) [X] 1,2,4-8,11,13,14 * page 6, line 21; figures 1,4; claim 1 * [Y] 3,9,10 [I] 12; | [A]US2009234307 (VITARIS BETHANY A [US]) [A] 1-14 * abstract * |