EP3312786 - OPTIMIERTE DIGITALE KOMPONENTEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgenommen Status aktualisiert am 31.05.2019 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 13.02.2019 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 23.03.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 31.05.2019 | Zurücknahme der Anmeldung | veröffentlicht am 03.07.2019 [2019/27] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 / US | [2018/17] | Erfinder | 01 /
Sanan, Shibani 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA California 94043 / US | 02 /
Ramachandran, Vinod Kumar 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA California 94043 / US | 03 /
Harris, Christopher K. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA California 94043 / US | 04 /
Hsiao, Sissie Ling-le 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA California 94043 / US | [2018/17] | Vertreter | Williams, Michael David Marks & Clerk LLP 1 New York Street Manchester M1 4HD / GB | [2018/17] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 17193902.8 | 06.06.2017 | [2018/17] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201615250247 | 29.08.2016 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US201615250247 | [2018/17] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3312786 | Datum: | 25.04.2018 | Sprache: | EN | [2018/17] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 02.01.2018 | Klassifikation | IPC: | G06Q10/10, G06Q30/02, G06F17/30 | [2018/17] | CPC: |
G06Q10/101 (EP,US);
G06F16/316 (CN);
G06F16/986 (US);
G06F16/248 (EP,US);
G06F16/338 (CN);
G06F16/438 (EP,US);
G06F16/93 (EP,US);
G06F16/951 (CN);
G06F16/9535 (EP,US);
G06F40/10 (CN);
G06F40/103 (US);
G06F40/279 (CN);
G06Q30/0242 (EP,US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/45] |
Frühere [2018/17] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Validierungsstaat(en) | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | OPTIMIERTE DIGITALE KOMPONENTEN | [2018/17] | Englisch: | OPTIMIZED DIGITAL COMPONENTS | [2018/17] | Französisch: | COMPOSANTS NUMÉRIQUES OPTIMISÉS | [2018/17] | Prüfungsverfahren | 28.09.2017 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 05.10.2017 | Prüfungsantrag gestellt [2018/17] | 26.09.2018 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 18.02.2019 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 24.05.2019 | Anmeldung vom Anmelder zurückgenommen [2019/27] | Stammanmeldung(en) Tooltip | EP17740141.1 / EP3308334 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [I]US2015026144 (WAI CONRAD [US], et al) [I] 1-11 * paragraphs [0044] - [0049]; figure 2A *; | [A]US2016155143 (HSIAO SISSIE LING-LE [US], et al) [A] 1-11* paragraphs [0275] - [0291] * |