EP3468003 - ELEKTROMOTORISCHE ANTRIEBSRADANORDNUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 19.11.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 11.12.2020 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 10.08.2020 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 06.09.2019 | ||
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 08.03.2019 | Letztes Ereignis Tooltip | 13.09.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MT | veröffentlicht am 16.10.2024 [2024/42] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Muhr und Bender KG Mubea-Platz 1 57439 Attendorn / DE | [2019/15] | Erfinder | 01 /
Renner, Christoph Kirchenstr. 6 4824 Gosau / AT | 02 /
Spielvogel, Bernhard Grubedt 11 5271 Moosbach / AT | [2019/15] | Vertreter | Neumann Müller Oberwalleney Patentanwälte PartG mbB Overstolzenstraße 2a 50677 Köln / DE | [N/P] |
Frühere [2019/15] | Neumann Müller Oberwalleney & Partner Patentanwälte Overstolzenstraße 2a 50677 Köln / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 17195068.6 | 05.10.2017 | [2019/15] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3468003 | Datum: | 10.04.2019 | Sprache: | DE | [2019/15] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3468003 | Datum: | 13.01.2021 | Sprache: | DE | [2021/02] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 19.03.2018 | Klassifikation | IPC: | H02K1/27, B60K7/00, H02K7/14, B60B5/02, B60B25/00, B60B21/02, B60B3/04, // B60B21/12, B60B23/00, B60B3/10 | [2020/32] | CPC: |
B60K7/0007 (EP,CN,US);
B60B21/02 (EP,US);
B60B25/00 (EP,US);
B60B27/0052 (US);
B60B3/04 (EP,US);
H02K1/04 (US);
H02K1/12 (CN);
H02K1/2791 (EP,CN,US);
H02K7/006 (CN,US);
H02K7/102 (US);
H02K7/14 (EP,US);
B60B21/12 (EP,US);
B60B23/00 (EP,US);
B60B2310/318 (EP,US);
B60B2310/321 (EP,US);
B60B2310/323 (EP,US);
B60B2360/10 (EP,US);
B60B2360/341 (EP,US);
B60B2900/111 (EP,US);
B60B2900/113 (EP,US);
B60B2900/212 (US);
B60B2900/311 (US);
B60B2900/3312 (US);
B60B2900/511 (US);
B60B3/10 (EP,US);
B60B5/02 (EP,US);
B60K2007/0038 (EP,US);
B60K2007/0092 (EP,US);
B60L2220/14 (EP,US);
B60L2220/44 (EP,US);
|
Frühere IPC [2019/15] | H02K1/27, B60K7/00, H02K7/14, B60B5/02, B60B25/00 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/41] |
Frühere [2019/15] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ELEKTROMOTORISCHE ANTRIEBSRADANORDNUNG | [2019/15] | Englisch: | ELECTRIC MOTOR DRIVE WHEEL ASSEMBLY | [2019/15] | Französisch: | DISPOSITIF D'ENTRAÎNEMENT À MOTEUR ÉLECTRIQUE | [2019/15] | Prüfungsverfahren | 30.08.2019 | Prüfungsantrag gestellt [2019/41] | 30.08.2019 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 08.10.2019 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 11.08.2020 | Ankündigung der Patenterteilung | 08.12.2020 | Erteilungsgebühr entrichtet | 08.12.2020 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 08.12.2020 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 14.10.2021 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2021/51] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 30.08.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 30.10.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 05.10.2017 | AL | 13.01.2021 | CY | 13.01.2021 | CZ | 13.01.2021 | DK | 13.01.2021 | EE | 13.01.2021 | ES | 13.01.2021 | FI | 13.01.2021 | HR | 13.01.2021 | IT | 13.01.2021 | LT | 13.01.2021 | LV | 13.01.2021 | MC | 13.01.2021 | MK | 13.01.2021 | MT | 13.01.2021 | NL | 13.01.2021 | PL | 13.01.2021 | RO | 13.01.2021 | RS | 13.01.2021 | SE | 13.01.2021 | SI | 13.01.2021 | SK | 13.01.2021 | SM | 13.01.2021 | TR | 13.01.2021 | BG | 13.04.2021 | NO | 13.04.2021 | GR | 14.04.2021 | IS | 13.05.2021 | PT | 13.05.2021 | GB | 05.10.2021 | IE | 05.10.2021 | LU | 05.10.2021 | [2024/42] |
Frühere [2024/29] | HU | 05.10.2017 | |
AL | 13.01.2021 | ||
CY | 13.01.2021 | ||
CZ | 13.01.2021 | ||
DK | 13.01.2021 | ||
EE | 13.01.2021 | ||
ES | 13.01.2021 | ||
FI | 13.01.2021 | ||
HR | 13.01.2021 | ||
IT | 13.01.2021 | ||
LT | 13.01.2021 | ||
LV | 13.01.2021 | ||
MC | 13.01.2021 | ||
MK | 13.01.2021 | ||
NL | 13.01.2021 | ||
PL | 13.01.2021 | ||
RO | 13.01.2021 | ||
RS | 13.01.2021 | ||
SE | 13.01.2021 | ||
SI | 13.01.2021 | ||
SK | 13.01.2021 | ||
SM | 13.01.2021 | ||
TR | 13.01.2021 | ||
BG | 13.04.2021 | ||
NO | 13.04.2021 | ||
GR | 14.04.2021 | ||
IS | 13.05.2021 | ||
PT | 13.05.2021 | ||
GB | 05.10.2021 | ||
IE | 05.10.2021 | ||
LU | 05.10.2021 | ||
Frühere [2024/22] | HU | 05.10.2017 | |
AL | 13.01.2021 | ||
CY | 13.01.2021 | ||
CZ | 13.01.2021 | ||
DK | 13.01.2021 | ||
EE | 13.01.2021 | ||
ES | 13.01.2021 | ||
FI | 13.01.2021 | ||
HR | 13.01.2021 | ||
IT | 13.01.2021 | ||
LT | 13.01.2021 | ||
LV | 13.01.2021 | ||
MC | 13.01.2021 | ||
MK | 13.01.2021 | ||
NL | 13.01.2021 | ||
PL | 13.01.2021 | ||
RO | 13.01.2021 | ||
RS | 13.01.2021 | ||
SE | 13.01.2021 | ||
SI | 13.01.2021 | ||
SK | 13.01.2021 | ||
SM | 13.01.2021 | ||
BG | 13.04.2021 | ||
NO | 13.04.2021 | ||
GR | 14.04.2021 | ||
IS | 13.05.2021 | ||
PT | 13.05.2021 | ||
GB | 05.10.2021 | ||
IE | 05.10.2021 | ||
LU | 05.10.2021 | ||
Frühere [2023/33] | HU | 05.10.2017 | |
AL | 13.01.2021 | ||
CY | 13.01.2021 | ||
CZ | 13.01.2021 | ||
DK | 13.01.2021 | ||
EE | 13.01.2021 | ||
ES | 13.01.2021 | ||
FI | 13.01.2021 | ||
HR | 13.01.2021 | ||
IT | 13.01.2021 | ||
LT | 13.01.2021 | ||
LV | 13.01.2021 | ||
MC | 13.01.2021 | ||
NL | 13.01.2021 | ||
PL | 13.01.2021 | ||
RO | 13.01.2021 | ||
RS | 13.01.2021 | ||
SE | 13.01.2021 | ||
SI | 13.01.2021 | ||
SK | 13.01.2021 | ||
SM | 13.01.2021 | ||
BG | 13.04.2021 | ||
NO | 13.04.2021 | ||
GR | 14.04.2021 | ||
IS | 13.05.2021 | ||
PT | 13.05.2021 | ||
GB | 05.10.2021 | ||
IE | 05.10.2021 | ||
LU | 05.10.2021 | ||
Frühere [2023/30] | AL | 13.01.2021 | |
CY | 13.01.2021 | ||
CZ | 13.01.2021 | ||
DK | 13.01.2021 | ||
EE | 13.01.2021 | ||
ES | 13.01.2021 | ||
FI | 13.01.2021 | ||
HR | 13.01.2021 | ||
IT | 13.01.2021 | ||
LT | 13.01.2021 | ||
LV | 13.01.2021 | ||
MC | 13.01.2021 | ||
NL | 13.01.2021 | ||
PL | 13.01.2021 | ||
RO | 13.01.2021 | ||
RS | 13.01.2021 | ||
SE | 13.01.2021 | ||
SI | 13.01.2021 | ||
SK | 13.01.2021 | ||
SM | 13.01.2021 | ||
BG | 13.04.2021 | ||
NO | 13.04.2021 | ||
GR | 14.04.2021 | ||
IS | 13.05.2021 | ||
PT | 13.05.2021 | ||
GB | 05.10.2021 | ||
IE | 05.10.2021 | ||
LU | 05.10.2021 | ||
Frühere [2023/29] | AL | 13.01.2021 | |
CZ | 13.01.2021 | ||
DK | 13.01.2021 | ||
EE | 13.01.2021 | ||
ES | 13.01.2021 | ||
FI | 13.01.2021 | ||
HR | 13.01.2021 | ||
IT | 13.01.2021 | ||
LT | 13.01.2021 | ||
LV | 13.01.2021 | ||
MC | 13.01.2021 | ||
NL | 13.01.2021 | ||
PL | 13.01.2021 | ||
RO | 13.01.2021 | ||
RS | 13.01.2021 | ||
SE | 13.01.2021 | ||
SI | 13.01.2021 | ||
SK | 13.01.2021 | ||
SM | 13.01.2021 | ||
BG | 13.04.2021 | ||
NO | 13.04.2021 | ||
GR | 14.04.2021 | ||
IS | 13.05.2021 | ||
PT | 13.05.2021 | ||
GB | 05.10.2021 | ||
IE | 05.10.2021 | ||
LU | 05.10.2021 | ||
Frühere [2022/48] | AL | 13.01.2021 | |
CZ | 13.01.2021 | ||
DK | 13.01.2021 | ||
EE | 13.01.2021 | ||
ES | 13.01.2021 | ||
FI | 13.01.2021 | ||
HR | 13.01.2021 | ||
IT | 13.01.2021 | ||
LT | 13.01.2021 | ||
LV | 13.01.2021 | ||
MC | 13.01.2021 | ||
PL | 13.01.2021 | ||
RO | 13.01.2021 | ||
RS | 13.01.2021 | ||
SE | 13.01.2021 | ||
SI | 13.01.2021 | ||
SK | 13.01.2021 | ||
SM | 13.01.2021 | ||
BG | 13.04.2021 | ||
NO | 13.04.2021 | ||
GR | 14.04.2021 | ||
IS | 13.05.2021 | ||
PT | 13.05.2021 | ||
GB | 05.10.2021 | ||
IE | 05.10.2021 | ||
LU | 05.10.2021 | ||
Frühere [2022/35] | AL | 13.01.2021 | |
CZ | 13.01.2021 | ||
DK | 13.01.2021 | ||
EE | 13.01.2021 | ||
ES | 13.01.2021 | ||
FI | 13.01.2021 | ||
HR | 13.01.2021 | ||
IT | 13.01.2021 | ||
LT | 13.01.2021 | ||
LV | 13.01.2021 | ||
MC | 13.01.2021 | ||
PL | 13.01.2021 | ||
RO | 13.01.2021 | ||
RS | 13.01.2021 | ||
SE | 13.01.2021 | ||
SI | 13.01.2021 | ||
SK | 13.01.2021 | ||
SM | 13.01.2021 | ||
BG | 13.04.2021 | ||
NO | 13.04.2021 | ||
GR | 14.04.2021 | ||
IS | 13.05.2021 | ||
PT | 13.05.2021 | ||
GB | 05.10.2021 | ||
LU | 05.10.2021 | ||
Frühere [2022/33] | AL | 13.01.2021 | |
CZ | 13.01.2021 | ||
DK | 13.01.2021 | ||
EE | 13.01.2021 | ||
ES | 13.01.2021 | ||
FI | 13.01.2021 | ||
HR | 13.01.2021 | ||
IT | 13.01.2021 | ||
LT | 13.01.2021 | ||
LV | 13.01.2021 | ||
MC | 13.01.2021 | ||
PL | 13.01.2021 | ||
RO | 13.01.2021 | ||
RS | 13.01.2021 | ||
SE | 13.01.2021 | ||
SI | 13.01.2021 | ||
SK | 13.01.2021 | ||
SM | 13.01.2021 | ||
BG | 13.04.2021 | ||
NO | 13.04.2021 | ||
GR | 14.04.2021 | ||
IS | 13.05.2021 | ||
PT | 13.05.2021 | ||
Frühere [2022/23] | AL | 13.01.2021 | |
CZ | 13.01.2021 | ||
DK | 13.01.2021 | ||
EE | 13.01.2021 | ||
ES | 13.01.2021 | ||
FI | 13.01.2021 | ||
HR | 13.01.2021 | ||
IT | 13.01.2021 | ||
LT | 13.01.2021 | ||
LV | 13.01.2021 | ||
PL | 13.01.2021 | ||
RO | 13.01.2021 | ||
RS | 13.01.2021 | ||
SE | 13.01.2021 | ||
SI | 13.01.2021 | ||
SK | 13.01.2021 | ||
SM | 13.01.2021 | ||
BG | 13.04.2021 | ||
NO | 13.04.2021 | ||
GR | 14.04.2021 | ||
IS | 13.05.2021 | ||
PT | 13.05.2021 | ||
Frühere [2022/13] | AL | 13.01.2021 | |
CZ | 13.01.2021 | ||
DK | 13.01.2021 | ||
EE | 13.01.2021 | ||
ES | 13.01.2021 | ||
FI | 13.01.2021 | ||
HR | 13.01.2021 | ||
LT | 13.01.2021 | ||
LV | 13.01.2021 | ||
PL | 13.01.2021 | ||
RO | 13.01.2021 | ||
RS | 13.01.2021 | ||
SE | 13.01.2021 | ||
SI | 13.01.2021 | ||
SK | 13.01.2021 | ||
SM | 13.01.2021 | ||
BG | 13.04.2021 | ||
NO | 13.04.2021 | ||
GR | 14.04.2021 | ||
PT | 13.05.2021 | ||
Frühere [2022/10] | AL | 13.01.2021 | |
CZ | 13.01.2021 | ||
DK | 13.01.2021 | ||
EE | 13.01.2021 | ||
ES | 13.01.2021 | ||
FI | 13.01.2021 | ||
HR | 13.01.2021 | ||
LT | 13.01.2021 | ||
LV | 13.01.2021 | ||
PL | 13.01.2021 | ||
RO | 13.01.2021 | ||
RS | 13.01.2021 | ||
SE | 13.01.2021 | ||
SK | 13.01.2021 | ||
SM | 13.01.2021 | ||
BG | 13.04.2021 | ||
NO | 13.04.2021 | ||
GR | 14.04.2021 | ||
PT | 13.05.2021 | ||
Frühere [2022/08] | AL | 13.01.2021 | |
CZ | 13.01.2021 | ||
DK | 13.01.2021 | ||
EE | 13.01.2021 | ||
ES | 13.01.2021 | ||
FI | 13.01.2021 | ||
HR | 13.01.2021 | ||
LT | 13.01.2021 | ||
LV | 13.01.2021 | ||
PL | 13.01.2021 | ||
RO | 13.01.2021 | ||
RS | 13.01.2021 | ||
SE | 13.01.2021 | ||
SK | 13.01.2021 | ||
SM | 13.01.2021 | ||
BG | 13.04.2021 | ||
NO | 13.04.2021 | ||
GR | 14.04.2021 | ||
IS | 13.05.2021 | ||
PT | 13.05.2021 | ||
Frühere [2022/07] | AL | 13.01.2021 | |
CZ | 13.01.2021 | ||
DK | 13.01.2021 | ||
EE | 13.01.2021 | ||
FI | 13.01.2021 | ||
HR | 13.01.2021 | ||
LT | 13.01.2021 | ||
LV | 13.01.2021 | ||
PL | 13.01.2021 | ||
RO | 13.01.2021 | ||
RS | 13.01.2021 | ||
SE | 13.01.2021 | ||
SK | 13.01.2021 | ||
SM | 13.01.2021 | ||
BG | 13.04.2021 | ||
NO | 13.04.2021 | ||
GR | 14.04.2021 | ||
IS | 13.05.2021 | ||
PT | 13.05.2021 | ||
Frühere [2021/50] | CZ | 13.01.2021 | |
DK | 13.01.2021 | ||
EE | 13.01.2021 | ||
FI | 13.01.2021 | ||
HR | 13.01.2021 | ||
LT | 13.01.2021 | ||
LV | 13.01.2021 | ||
PL | 13.01.2021 | ||
RO | 13.01.2021 | ||
RS | 13.01.2021 | ||
SE | 13.01.2021 | ||
SK | 13.01.2021 | ||
SM | 13.01.2021 | ||
BG | 13.04.2021 | ||
NO | 13.04.2021 | ||
GR | 14.04.2021 | ||
IS | 13.05.2021 | ||
PT | 13.05.2021 | ||
Frühere [2021/49] | CZ | 13.01.2021 | |
DK | 13.01.2021 | ||
EE | 13.01.2021 | ||
FI | 13.01.2021 | ||
HR | 13.01.2021 | ||
LT | 13.01.2021 | ||
LV | 13.01.2021 | ||
PL | 13.01.2021 | ||
RS | 13.01.2021 | ||
SE | 13.01.2021 | ||
SM | 13.01.2021 | ||
BG | 13.04.2021 | ||
NO | 13.04.2021 | ||
GR | 14.04.2021 | ||
IS | 13.05.2021 | ||
PT | 13.05.2021 | ||
Frühere [2021/48] | CZ | 13.01.2021 | |
EE | 13.01.2021 | ||
FI | 13.01.2021 | ||
HR | 13.01.2021 | ||
LT | 13.01.2021 | ||
LV | 13.01.2021 | ||
PL | 13.01.2021 | ||
RS | 13.01.2021 | ||
SE | 13.01.2021 | ||
SM | 13.01.2021 | ||
BG | 13.04.2021 | ||
NO | 13.04.2021 | ||
GR | 14.04.2021 | ||
IS | 13.05.2021 | ||
PT | 13.05.2021 | ||
Frühere [2021/46] | FI | 13.01.2021 | |
HR | 13.01.2021 | ||
LT | 13.01.2021 | ||
LV | 13.01.2021 | ||
PL | 13.01.2021 | ||
RS | 13.01.2021 | ||
SE | 13.01.2021 | ||
SM | 13.01.2021 | ||
BG | 13.04.2021 | ||
NO | 13.04.2021 | ||
GR | 14.04.2021 | ||
IS | 13.05.2021 | ||
PT | 13.05.2021 | ||
Frühere [2021/42] | FI | 13.01.2021 | |
HR | 13.01.2021 | ||
LT | 13.01.2021 | ||
LV | 13.01.2021 | ||
PL | 13.01.2021 | ||
RS | 13.01.2021 | ||
SE | 13.01.2021 | ||
BG | 13.04.2021 | ||
NO | 13.04.2021 | ||
GR | 14.04.2021 | ||
IS | 13.05.2021 | ||
PT | 13.05.2021 | ||
Frühere [2021/39] | FI | 13.01.2021 | |
HR | 13.01.2021 | ||
LT | 13.01.2021 | ||
LV | 13.01.2021 | ||
PL | 13.01.2021 | ||
RS | 13.01.2021 | ||
SE | 13.01.2021 | ||
BG | 13.04.2021 | ||
NO | 13.04.2021 | ||
GR | 14.04.2021 | ||
PT | 13.05.2021 | ||
Frühere [2021/38] | FI | 13.01.2021 | |
HR | 13.01.2021 | ||
LT | 13.01.2021 | ||
LV | 13.01.2021 | ||
RS | 13.01.2021 | ||
SE | 13.01.2021 | ||
BG | 13.04.2021 | ||
NO | 13.04.2021 | ||
GR | 14.04.2021 | ||
PT | 13.05.2021 | ||
Frühere [2021/37] | FI | 13.01.2021 | |
HR | 13.01.2021 | ||
LT | 13.01.2021 | ||
LV | 13.01.2021 | ||
RS | 13.01.2021 | ||
BG | 13.04.2021 | ||
NO | 13.04.2021 | ||
GR | 14.04.2021 | ||
PT | 13.05.2021 | ||
Frühere [2021/36] | FI | 13.01.2021 | |
HR | 13.01.2021 | ||
LT | 13.01.2021 | ||
BG | 13.04.2021 | ||
NO | 13.04.2021 | ||
GR | 14.04.2021 | ||
PT | 13.05.2021 | ||
Frühere [2021/35] | FI | 13.01.2021 | |
HR | 13.01.2021 | ||
LT | 13.01.2021 | ||
NO | 13.04.2021 | ||
PT | 13.05.2021 | ||
Frühere [2021/33] | FI | 13.01.2021 | |
LT | 13.01.2021 | ||
NO | 13.04.2021 | ||
PT | 13.05.2021 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [I]DE102008019974 (JEKAT HERBERT [DE]) [I] 1-11,13-15* figure 1 *; | [I]DE202011108560U (FRAUNHOFER GES FORSCHUNG [DE]) [I] 1-15 * paragraphs [0033] - [0047] - [0063] , [0075] - [0076]; figures 1-6 *; | [I]CN106696683 (CITIC DICASTAL CO LTD) [I] 1-15 * paragraph [0015]; figures 1-2 *; | [A]WO2017157381 (KSM CASTINGS GROUP GMBH [DE]) [A] 1,12,13 * pages 1-6 * | vom Anmelder | DE102008036560 | WO2016066769 |