EP3471186 - BATTERIESYSTEM MIT BATTERIEZELLEN MIT INTERNEN ZELLENÜBERWACHUNGSSCHALTUNGEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 12.02.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 21.02.2020 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 15.11.2019 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 15.03.2019 | Letztes Ereignis Tooltip | 15.07.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: AL, MK | veröffentlicht am 17.08.2022 [2022/33] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Samsung SDI Co., Ltd. 150-20, Gongse-ro Giheung-gu Yongin-si, Gyeonggi-do 17084 / KR | [2019/16] | Erfinder | 01 /
Erhart, Michael Anton-Wildgans-Weg 36 8054 Seiersberg-Pirka / AT | 02 /
Proßnigg, Florian Rudolfstrasse 161 8047 Graz / AT | [2020/13] |
Frühere [2019/16] | 01 /
Erhart, Michael Anton Wild Gans-weg 36 8054 Seiersberg-Pirka / AT | ||
02 /
Proßnigg, Florian Rudolfstrasse 161 8047 Graz / AT | Vertreter | Gulde & Partner Patent- und Rechtsanwaltskanzlei mbB Wallstraße 58/59 10179 Berlin / DE | [2019/16] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 17196504.9 | 16.10.2017 | [2019/16] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3471186 | Datum: | 17.04.2019 | Sprache: | EN | [2019/16] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3471186 | Datum: | 25.03.2020 | Sprache: | EN | [2020/13] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 24.11.2017 | Klassifikation | IPC: | H01M10/04, H01M10/052, H01M10/0587, H01M10/42, H01M10/48, G01R31/36 | [2019/16] | CPC: |
H01M10/482 (EP,US);
H02J7/00047 (EP,US);
G01R31/396 (EP);
H01M10/0431 (EP);
H01M10/052 (EP);
H01M10/0587 (EP);
H01M10/4207 (EP);
H01M10/4257 (EP);
H01M10/486 (EP,US);
H02J7/00036 (EP);
H02J7/0014 (EP,US);
G01R31/374 (EP);
G01R31/3842 (EP);
H01M10/488 (EP,US);
H01M2010/4271 (EP);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/16] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | BATTERIESYSTEM MIT BATTERIEZELLEN MIT INTERNEN ZELLENÜBERWACHUNGSSCHALTUNGEN | [2019/16] | Englisch: | BATTERY SYSTEM WITH BATTERY CELL INTERNAL CELL SUPERVISION CIRCUITS | [2019/16] | Französisch: | SYSTÈME DE BATTERIE AVEC CIRCUITS INTERNES DE SUPERVISION DE CELLULE DE BATTERIE | [2019/16] | Prüfungsverfahren | 08.06.2018 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 08.06.2018 | Prüfungsantrag gestellt [2019/16] | 08.06.2018 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 22.11.2019 | Ankündigung der Patenterteilung | 11.02.2020 | Erteilungsgebühr entrichtet | 11.02.2020 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 11.02.2020 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 12.01.2021 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2021/11] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 28.10.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AL | 25.03.2020 | CY | 25.03.2020 | CZ | 25.03.2020 | DK | 25.03.2020 | EE | 25.03.2020 | ES | 25.03.2020 | FI | 25.03.2020 | HR | 25.03.2020 | IT | 25.03.2020 | LT | 25.03.2020 | LV | 25.03.2020 | MC | 25.03.2020 | MK | 25.03.2020 | MT | 25.03.2020 | NL | 25.03.2020 | PL | 25.03.2020 | RO | 25.03.2020 | RS | 25.03.2020 | SE | 25.03.2020 | SI | 25.03.2020 | SK | 25.03.2020 | SM | 25.03.2020 | TR | 25.03.2020 | BG | 25.06.2020 | NO | 25.06.2020 | GR | 26.06.2020 | IS | 25.07.2020 | PT | 18.08.2020 | IE | 16.10.2020 | LU | 16.10.2020 | BE | 31.10.2020 | CH | 31.10.2020 | LI | 31.10.2020 | [2022/31] |
Frühere [2022/27] | CY | 25.03.2020 | |
CZ | 25.03.2020 | ||
DK | 25.03.2020 | ||
EE | 25.03.2020 | ||
ES | 25.03.2020 | ||
FI | 25.03.2020 | ||
HR | 25.03.2020 | ||
IT | 25.03.2020 | ||
LT | 25.03.2020 | ||
LV | 25.03.2020 | ||
MC | 25.03.2020 | ||
MT | 25.03.2020 | ||
NL | 25.03.2020 | ||
PL | 25.03.2020 | ||
RO | 25.03.2020 | ||
RS | 25.03.2020 | ||
SE | 25.03.2020 | ||
SI | 25.03.2020 | ||
SK | 25.03.2020 | ||
SM | 25.03.2020 | ||
TR | 25.03.2020 | ||
BG | 25.06.2020 | ||
NO | 25.06.2020 | ||
GR | 26.06.2020 | ||
IS | 25.07.2020 | ||
PT | 18.08.2020 | ||
IE | 16.10.2020 | ||
LU | 16.10.2020 | ||
BE | 31.10.2020 | ||
CH | 31.10.2020 | ||
LI | 31.10.2020 | ||
Frühere [2021/46] | CZ | 25.03.2020 | |
DK | 25.03.2020 | ||
EE | 25.03.2020 | ||
ES | 25.03.2020 | ||
FI | 25.03.2020 | ||
HR | 25.03.2020 | ||
IT | 25.03.2020 | ||
LT | 25.03.2020 | ||
LV | 25.03.2020 | ||
MC | 25.03.2020 | ||
NL | 25.03.2020 | ||
PL | 25.03.2020 | ||
RO | 25.03.2020 | ||
RS | 25.03.2020 | ||
SE | 25.03.2020 | ||
SI | 25.03.2020 | ||
SK | 25.03.2020 | ||
SM | 25.03.2020 | ||
BG | 25.06.2020 | ||
NO | 25.06.2020 | ||
GR | 26.06.2020 | ||
IS | 25.07.2020 | ||
PT | 18.08.2020 | ||
IE | 16.10.2020 | ||
LU | 16.10.2020 | ||
BE | 31.10.2020 | ||
CH | 31.10.2020 | ||
LI | 31.10.2020 | ||
Frühere [2021/37] | CZ | 25.03.2020 | |
DK | 25.03.2020 | ||
EE | 25.03.2020 | ||
ES | 25.03.2020 | ||
FI | 25.03.2020 | ||
HR | 25.03.2020 | ||
IT | 25.03.2020 | ||
LT | 25.03.2020 | ||
LV | 25.03.2020 | ||
MC | 25.03.2020 | ||
NL | 25.03.2020 | ||
PL | 25.03.2020 | ||
RO | 25.03.2020 | ||
RS | 25.03.2020 | ||
SE | 25.03.2020 | ||
SI | 25.03.2020 | ||
SK | 25.03.2020 | ||
SM | 25.03.2020 | ||
BG | 25.06.2020 | ||
NO | 25.06.2020 | ||
GR | 26.06.2020 | ||
IS | 25.07.2020 | ||
PT | 18.08.2020 | ||
LU | 16.10.2020 | ||
BE | 31.10.2020 | ||
CH | 31.10.2020 | ||
LI | 31.10.2020 | ||
Frühere [2021/36] | CZ | 25.03.2020 | |
DK | 25.03.2020 | ||
EE | 25.03.2020 | ||
ES | 25.03.2020 | ||
FI | 25.03.2020 | ||
HR | 25.03.2020 | ||
IT | 25.03.2020 | ||
LT | 25.03.2020 | ||
LV | 25.03.2020 | ||
MC | 25.03.2020 | ||
NL | 25.03.2020 | ||
PL | 25.03.2020 | ||
RO | 25.03.2020 | ||
RS | 25.03.2020 | ||
SE | 25.03.2020 | ||
SI | 25.03.2020 | ||
SK | 25.03.2020 | ||
SM | 25.03.2020 | ||
BG | 25.06.2020 | ||
NO | 25.06.2020 | ||
GR | 26.06.2020 | ||
IS | 25.07.2020 | ||
PT | 18.08.2020 | ||
LU | 16.10.2020 | ||
BE | 31.10.2020 | ||
Frühere [2021/31] | CZ | 25.03.2020 | |
DK | 25.03.2020 | ||
EE | 25.03.2020 | ||
ES | 25.03.2020 | ||
FI | 25.03.2020 | ||
HR | 25.03.2020 | ||
IT | 25.03.2020 | ||
LT | 25.03.2020 | ||
LV | 25.03.2020 | ||
MC | 25.03.2020 | ||
NL | 25.03.2020 | ||
PL | 25.03.2020 | ||
RO | 25.03.2020 | ||
RS | 25.03.2020 | ||
SE | 25.03.2020 | ||
SI | 25.03.2020 | ||
SK | 25.03.2020 | ||
SM | 25.03.2020 | ||
BG | 25.06.2020 | ||
NO | 25.06.2020 | ||
GR | 26.06.2020 | ||
IS | 25.07.2020 | ||
PT | 18.08.2020 | ||
LU | 16.10.2020 | ||
Frühere [2021/24] | CZ | 25.03.2020 | |
DK | 25.03.2020 | ||
EE | 25.03.2020 | ||
ES | 25.03.2020 | ||
FI | 25.03.2020 | ||
HR | 25.03.2020 | ||
IT | 25.03.2020 | ||
LT | 25.03.2020 | ||
LV | 25.03.2020 | ||
NL | 25.03.2020 | ||
PL | 25.03.2020 | ||
RO | 25.03.2020 | ||
RS | 25.03.2020 | ||
SE | 25.03.2020 | ||
SI | 25.03.2020 | ||
SK | 25.03.2020 | ||
SM | 25.03.2020 | ||
BG | 25.06.2020 | ||
NO | 25.06.2020 | ||
GR | 26.06.2020 | ||
IS | 25.07.2020 | ||
PT | 18.08.2020 | ||
Frühere [2021/10] | CZ | 25.03.2020 | |
DK | 25.03.2020 | ||
EE | 25.03.2020 | ||
ES | 25.03.2020 | ||
FI | 25.03.2020 | ||
HR | 25.03.2020 | ||
IT | 25.03.2020 | ||
LT | 25.03.2020 | ||
LV | 25.03.2020 | ||
NL | 25.03.2020 | ||
PL | 25.03.2020 | ||
RO | 25.03.2020 | ||
RS | 25.03.2020 | ||
SE | 25.03.2020 | ||
SK | 25.03.2020 | ||
SM | 25.03.2020 | ||
BG | 25.06.2020 | ||
NO | 25.06.2020 | ||
GR | 26.06.2020 | ||
IS | 25.07.2020 | ||
PT | 18.08.2020 | ||
Frühere [2021/09] | CZ | 25.03.2020 | |
DK | 25.03.2020 | ||
EE | 25.03.2020 | ||
ES | 25.03.2020 | ||
FI | 25.03.2020 | ||
HR | 25.03.2020 | ||
IT | 25.03.2020 | ||
LT | 25.03.2020 | ||
LV | 25.03.2020 | ||
NL | 25.03.2020 | ||
RO | 25.03.2020 | ||
RS | 25.03.2020 | ||
SE | 25.03.2020 | ||
SK | 25.03.2020 | ||
SM | 25.03.2020 | ||
BG | 25.06.2020 | ||
NO | 25.06.2020 | ||
GR | 26.06.2020 | ||
IS | 25.07.2020 | ||
PT | 18.08.2020 | ||
Frühere [2021/08] | CZ | 25.03.2020 | |
DK | 25.03.2020 | ||
EE | 25.03.2020 | ||
ES | 25.03.2020 | ||
FI | 25.03.2020 | ||
HR | 25.03.2020 | ||
LT | 25.03.2020 | ||
LV | 25.03.2020 | ||
NL | 25.03.2020 | ||
RO | 25.03.2020 | ||
RS | 25.03.2020 | ||
SE | 25.03.2020 | ||
SK | 25.03.2020 | ||
SM | 25.03.2020 | ||
BG | 25.06.2020 | ||
NO | 25.06.2020 | ||
GR | 26.06.2020 | ||
IS | 25.07.2020 | ||
PT | 18.08.2020 | ||
Frühere [2020/50] | CZ | 25.03.2020 | |
EE | 25.03.2020 | ||
FI | 25.03.2020 | ||
HR | 25.03.2020 | ||
LT | 25.03.2020 | ||
LV | 25.03.2020 | ||
NL | 25.03.2020 | ||
RO | 25.03.2020 | ||
RS | 25.03.2020 | ||
SE | 25.03.2020 | ||
SK | 25.03.2020 | ||
SM | 25.03.2020 | ||
BG | 25.06.2020 | ||
NO | 25.06.2020 | ||
GR | 26.06.2020 | ||
IS | 25.07.2020 | ||
PT | 18.08.2020 | ||
Frühere [2020/49] | CZ | 25.03.2020 | |
FI | 25.03.2020 | ||
HR | 25.03.2020 | ||
LT | 25.03.2020 | ||
LV | 25.03.2020 | ||
NL | 25.03.2020 | ||
RO | 25.03.2020 | ||
RS | 25.03.2020 | ||
SE | 25.03.2020 | ||
SK | 25.03.2020 | ||
SM | 25.03.2020 | ||
BG | 25.06.2020 | ||
NO | 25.06.2020 | ||
GR | 26.06.2020 | ||
IS | 25.07.2020 | ||
PT | 18.08.2020 | ||
Frühere [2020/48] | FI | 25.03.2020 | |
HR | 25.03.2020 | ||
LT | 25.03.2020 | ||
LV | 25.03.2020 | ||
NL | 25.03.2020 | ||
RO | 25.03.2020 | ||
RS | 25.03.2020 | ||
SE | 25.03.2020 | ||
SM | 25.03.2020 | ||
BG | 25.06.2020 | ||
NO | 25.06.2020 | ||
GR | 26.06.2020 | ||
IS | 25.07.2020 | ||
PT | 18.08.2020 | ||
Frühere [2020/47] | FI | 25.03.2020 | |
HR | 25.03.2020 | ||
LT | 25.03.2020 | ||
LV | 25.03.2020 | ||
NL | 25.03.2020 | ||
RS | 25.03.2020 | ||
SE | 25.03.2020 | ||
BG | 25.06.2020 | ||
NO | 25.06.2020 | ||
GR | 26.06.2020 | ||
IS | 25.07.2020 | ||
Frühere [2020/46] | FI | 25.03.2020 | |
HR | 25.03.2020 | ||
LV | 25.03.2020 | ||
NL | 25.03.2020 | ||
RS | 25.03.2020 | ||
SE | 25.03.2020 | ||
BG | 25.06.2020 | ||
NO | 25.06.2020 | ||
GR | 26.06.2020 | ||
IS | 25.07.2020 | ||
Frühere [2020/45] | FI | 25.03.2020 | |
HR | 25.03.2020 | ||
LV | 25.03.2020 | ||
NL | 25.03.2020 | ||
RS | 25.03.2020 | ||
SE | 25.03.2020 | ||
BG | 25.06.2020 | ||
NO | 25.06.2020 | ||
GR | 26.06.2020 | ||
Frühere [2020/39] | FI | 25.03.2020 | |
HR | 25.03.2020 | ||
LV | 25.03.2020 | ||
RS | 25.03.2020 | ||
SE | 25.03.2020 | ||
BG | 25.06.2020 | ||
NO | 25.06.2020 | ||
GR | 26.06.2020 | ||
Frühere [2020/38] | FI | 25.03.2020 | |
HR | 25.03.2020 | ||
LV | 25.03.2020 | ||
RS | 25.03.2020 | ||
SE | 25.03.2020 | ||
NO | 25.06.2020 | ||
GR | 26.06.2020 | ||
Frühere [2020/37] | FI | 25.03.2020 | |
HR | 25.03.2020 | ||
LV | 25.03.2020 | ||
RS | 25.03.2020 | ||
SE | 25.03.2020 | ||
NO | 25.06.2020 | ||
Frühere [2020/35] | FI | 25.03.2020 | |
NO | 25.06.2020 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]DE19605481 (SIEMENS AG [DE]) [A] 1-15 * abstract *; | [A]US2005121979 (MATSUMOTO ATSUO [JP], et al) [A] 1-15* abstract *; | [A]US2009273317 (FAN YEPING [CN], et al) [A] 1-15 * abstract *; | [A]US2010072975 (HORI KUNIHIKO [JP]) [A] 1-15 * abstract *; | [XI]US2012112706 (HENKEL HARTMUT [DE], et al) [X] 1-3,5-11,14 * paragraphs [0023] - [0059] * * figure 2 * [I] 4,12,13,15; | [A]WO2014204649 (ROCKETSHIP INC [US]) [A] 1-15 * abstract * |