EP3320967 - EINRICHTUNG UND VERFAHREN ZUR VERHINDERUNG DER KORROSION AN EINEM GASEINTRITTSSTUTZEN BEI EINER SALPETERSÄUREKONDENSATION [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 12.02.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 06.03.2020 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 19.12.2019 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 27.05.2019 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 23.11.2018 | ||
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 13.04.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 15.07.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 17.08.2022 [2022/33] | Anmelder | Für alle benannten Staaten thyssenkrupp Industrial Solutions AG ThyssenKrupp Allee 1 45143 Essen / DE | Für alle benannten Staaten thyssenkrupp AG ThyssenKrupp Allee 1 45143 Essen / DE | [2018/35] |
Frühere [2018/20] | Für alle benannten Staaten ThyssenKrupp Industrial Solutions AG ThyssenKrupp Allee 1 45143 Essen / DE | ||
Für alle benannten Staaten thyssenkrupp AG ThyssenKrupp Allee 1 45143 Essen / DE | Erfinder | 01 /
Dragon, Adalbert In der Mark 216 58453 Witten / DE | [2018/20] | Vertreter | thyssenkrupp Intellectual Property GmbH ThyssenKrupp Allee 1 45143 Essen / DE | [2018/20] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 17198537.7 | 26.10.2017 | [2018/20] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE201610221935 | 09.11.2016 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102016221935 | [2018/20] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3320967 | Datum: | 16.05.2018 | Sprache: | DE | [2018/20] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3320967 | Datum: | 08.04.2020 | Sprache: | DE | [2020/15] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 04.01.2018 | Klassifikation | IPC: | B01J19/26, B01J4/00, C01B21/28 | [2018/20] | CPC: |
B01J19/26 (EP);
B01J4/001 (EP);
B01J4/002 (EP);
C01B21/28 (EP);
B01J2219/00119 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/52] |
Frühere [2018/20] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | EINRICHTUNG UND VERFAHREN ZUR VERHINDERUNG DER KORROSION AN EINEM GASEINTRITTSSTUTZEN BEI EINER SALPETERSÄUREKONDENSATION | [2018/20] | Englisch: | DEVICE AND METHOD FOR PREVENTING CORROSION ON A GAS INLET NOZZLE IN THE CASE OF NITRIC ACID CONDENSATION | [2018/20] | Französisch: | PROCÉDÉ ET DISPOSITIF POUR EMPÊCHER LA CORROSION D'UNE TUBULURE D'ENTRÉE DE GAZ LORS D'UNE CONDENSATION D'ACIDE NITRIQUE | [2018/20] | Prüfungsverfahren | 01.10.2018 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 16.11.2018 | Prüfungsantrag gestellt [2018/52] | 16.11.2018 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 31.05.2019 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 27.09.2019 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 20.12.2019 | Ankündigung der Patenterteilung | 28.02.2020 | Erteilungsgebühr entrichtet | 28.02.2020 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 28.02.2020 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 12.01.2021 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2021/11] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 25.10.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 26.10.2017 | AL | 08.04.2020 | CY | 08.04.2020 | CZ | 08.04.2020 | DK | 08.04.2020 | EE | 08.04.2020 | FI | 08.04.2020 | HR | 08.04.2020 | LT | 08.04.2020 | LV | 08.04.2020 | MC | 08.04.2020 | MK | 08.04.2020 | MT | 08.04.2020 | NL | 08.04.2020 | PL | 08.04.2020 | RO | 08.04.2020 | RS | 08.04.2020 | SE | 08.04.2020 | SI | 08.04.2020 | SK | 08.04.2020 | SM | 08.04.2020 | TR | 08.04.2020 | BG | 08.07.2020 | NO | 08.07.2020 | GR | 09.07.2020 | IS | 08.08.2020 | PT | 17.08.2020 | IE | 26.10.2020 | LU | 26.10.2020 | CH | 31.10.2020 | FR | 31.10.2020 | LI | 31.10.2020 | [2022/33] |
Frühere [2022/27] | HU | 26.10.2017 | |
AL | 08.04.2020 | ||
CY | 08.04.2020 | ||
CZ | 08.04.2020 | ||
DK | 08.04.2020 | ||
EE | 08.04.2020 | ||
FI | 08.04.2020 | ||
HR | 08.04.2020 | ||
LT | 08.04.2020 | ||
LV | 08.04.2020 | ||
MC | 08.04.2020 | ||
MT | 08.04.2020 | ||
NL | 08.04.2020 | ||
PL | 08.04.2020 | ||
RO | 08.04.2020 | ||
RS | 08.04.2020 | ||
SE | 08.04.2020 | ||
SI | 08.04.2020 | ||
SK | 08.04.2020 | ||
SM | 08.04.2020 | ||
TR | 08.04.2020 | ||
BG | 08.07.2020 | ||
NO | 08.07.2020 | ||
GR | 09.07.2020 | ||
IS | 08.08.2020 | ||
PT | 17.08.2020 | ||
IE | 26.10.2020 | ||
LU | 26.10.2020 | ||
CH | 31.10.2020 | ||
FR | 31.10.2020 | ||
LI | 31.10.2020 | ||
Frühere [2021/46] | AL | 08.04.2020 | |
CZ | 08.04.2020 | ||
DK | 08.04.2020 | ||
EE | 08.04.2020 | ||
FI | 08.04.2020 | ||
HR | 08.04.2020 | ||
LT | 08.04.2020 | ||
LV | 08.04.2020 | ||
MC | 08.04.2020 | ||
NL | 08.04.2020 | ||
PL | 08.04.2020 | ||
RO | 08.04.2020 | ||
RS | 08.04.2020 | ||
SE | 08.04.2020 | ||
SI | 08.04.2020 | ||
SK | 08.04.2020 | ||
SM | 08.04.2020 | ||
BG | 08.07.2020 | ||
NO | 08.07.2020 | ||
GR | 09.07.2020 | ||
IS | 08.08.2020 | ||
PT | 17.08.2020 | ||
IE | 26.10.2020 | ||
LU | 26.10.2020 | ||
CH | 31.10.2020 | ||
FR | 31.10.2020 | ||
LI | 31.10.2020 | ||
Frühere [2021/37] | AL | 08.04.2020 | |
CZ | 08.04.2020 | ||
DK | 08.04.2020 | ||
EE | 08.04.2020 | ||
FI | 08.04.2020 | ||
HR | 08.04.2020 | ||
LT | 08.04.2020 | ||
LV | 08.04.2020 | ||
MC | 08.04.2020 | ||
NL | 08.04.2020 | ||
PL | 08.04.2020 | ||
RO | 08.04.2020 | ||
RS | 08.04.2020 | ||
SE | 08.04.2020 | ||
SI | 08.04.2020 | ||
SK | 08.04.2020 | ||
SM | 08.04.2020 | ||
BG | 08.07.2020 | ||
NO | 08.07.2020 | ||
GR | 09.07.2020 | ||
IS | 08.08.2020 | ||
PT | 17.08.2020 | ||
LU | 26.10.2020 | ||
CH | 31.10.2020 | ||
FR | 31.10.2020 | ||
LI | 31.10.2020 | ||
Frühere [2021/35] | AL | 08.04.2020 | |
CZ | 08.04.2020 | ||
DK | 08.04.2020 | ||
EE | 08.04.2020 | ||
FI | 08.04.2020 | ||
HR | 08.04.2020 | ||
LT | 08.04.2020 | ||
LV | 08.04.2020 | ||
MC | 08.04.2020 | ||
NL | 08.04.2020 | ||
PL | 08.04.2020 | ||
RO | 08.04.2020 | ||
RS | 08.04.2020 | ||
SE | 08.04.2020 | ||
SI | 08.04.2020 | ||
SK | 08.04.2020 | ||
SM | 08.04.2020 | ||
BG | 08.07.2020 | ||
NO | 08.07.2020 | ||
GR | 09.07.2020 | ||
IS | 08.08.2020 | ||
PT | 17.08.2020 | ||
LU | 26.10.2020 | ||
FR | 31.10.2020 | ||
Frühere [2021/31] | AL | 08.04.2020 | |
CZ | 08.04.2020 | ||
DK | 08.04.2020 | ||
EE | 08.04.2020 | ||
FI | 08.04.2020 | ||
HR | 08.04.2020 | ||
LT | 08.04.2020 | ||
LV | 08.04.2020 | ||
MC | 08.04.2020 | ||
NL | 08.04.2020 | ||
PL | 08.04.2020 | ||
RO | 08.04.2020 | ||
RS | 08.04.2020 | ||
SE | 08.04.2020 | ||
SI | 08.04.2020 | ||
SK | 08.04.2020 | ||
SM | 08.04.2020 | ||
BG | 08.07.2020 | ||
NO | 08.07.2020 | ||
GR | 09.07.2020 | ||
IS | 08.08.2020 | ||
PT | 17.08.2020 | ||
LU | 26.10.2020 | ||
Frühere [2021/24] | AL | 08.04.2020 | |
CZ | 08.04.2020 | ||
DK | 08.04.2020 | ||
EE | 08.04.2020 | ||
FI | 08.04.2020 | ||
HR | 08.04.2020 | ||
LT | 08.04.2020 | ||
LV | 08.04.2020 | ||
NL | 08.04.2020 | ||
PL | 08.04.2020 | ||
RO | 08.04.2020 | ||
RS | 08.04.2020 | ||
SE | 08.04.2020 | ||
SI | 08.04.2020 | ||
SK | 08.04.2020 | ||
SM | 08.04.2020 | ||
BG | 08.07.2020 | ||
NO | 08.07.2020 | ||
GR | 09.07.2020 | ||
IS | 08.08.2020 | ||
PT | 17.08.2020 | ||
Frühere [2021/10] | AL | 08.04.2020 | |
CZ | 08.04.2020 | ||
DK | 08.04.2020 | ||
EE | 08.04.2020 | ||
FI | 08.04.2020 | ||
HR | 08.04.2020 | ||
LT | 08.04.2020 | ||
LV | 08.04.2020 | ||
NL | 08.04.2020 | ||
PL | 08.04.2020 | ||
RO | 08.04.2020 | ||
RS | 08.04.2020 | ||
SE | 08.04.2020 | ||
SK | 08.04.2020 | ||
SM | 08.04.2020 | ||
BG | 08.07.2020 | ||
NO | 08.07.2020 | ||
GR | 09.07.2020 | ||
IS | 08.08.2020 | ||
PT | 17.08.2020 | ||
Frühere [2021/09] | AL | 08.04.2020 | |
CZ | 08.04.2020 | ||
DK | 08.04.2020 | ||
EE | 08.04.2020 | ||
FI | 08.04.2020 | ||
HR | 08.04.2020 | ||
LT | 08.04.2020 | ||
LV | 08.04.2020 | ||
NL | 08.04.2020 | ||
RO | 08.04.2020 | ||
RS | 08.04.2020 | ||
SE | 08.04.2020 | ||
SM | 08.04.2020 | ||
BG | 08.07.2020 | ||
NO | 08.07.2020 | ||
GR | 09.07.2020 | ||
IS | 08.08.2020 | ||
PT | 17.08.2020 | ||
Frühere [2021/08] | AL | 08.04.2020 | |
DK | 08.04.2020 | ||
FI | 08.04.2020 | ||
HR | 08.04.2020 | ||
LT | 08.04.2020 | ||
LV | 08.04.2020 | ||
NL | 08.04.2020 | ||
RO | 08.04.2020 | ||
RS | 08.04.2020 | ||
SE | 08.04.2020 | ||
SM | 08.04.2020 | ||
BG | 08.07.2020 | ||
NO | 08.07.2020 | ||
GR | 09.07.2020 | ||
IS | 08.08.2020 | ||
PT | 17.08.2020 | ||
Frühere [2021/04] | AL | 08.04.2020 | |
FI | 08.04.2020 | ||
HR | 08.04.2020 | ||
LT | 08.04.2020 | ||
LV | 08.04.2020 | ||
NL | 08.04.2020 | ||
RS | 08.04.2020 | ||
SE | 08.04.2020 | ||
BG | 08.07.2020 | ||
NO | 08.07.2020 | ||
GR | 09.07.2020 | ||
IS | 08.08.2020 | ||
PT | 17.08.2020 | ||
Frühere [2021/01] | FI | 08.04.2020 | |
HR | 08.04.2020 | ||
LT | 08.04.2020 | ||
LV | 08.04.2020 | ||
NL | 08.04.2020 | ||
RS | 08.04.2020 | ||
SE | 08.04.2020 | ||
BG | 08.07.2020 | ||
NO | 08.07.2020 | ||
GR | 09.07.2020 | ||
IS | 08.08.2020 | ||
PT | 17.08.2020 | ||
Frühere [2020/51] | FI | 08.04.2020 | |
HR | 08.04.2020 | ||
LT | 08.04.2020 | ||
LV | 08.04.2020 | ||
NL | 08.04.2020 | ||
RS | 08.04.2020 | ||
SE | 08.04.2020 | ||
NO | 08.07.2020 | ||
GR | 09.07.2020 | ||
IS | 08.08.2020 | ||
PT | 17.08.2020 | ||
Frühere [2020/50] | FI | 08.04.2020 | |
HR | 08.04.2020 | ||
LT | 08.04.2020 | ||
LV | 08.04.2020 | ||
NL | 08.04.2020 | ||
SE | 08.04.2020 | ||
NO | 08.07.2020 | ||
GR | 09.07.2020 | ||
IS | 08.08.2020 | ||
PT | 17.08.2020 | ||
Frühere [2020/48] | FI | 08.04.2020 | |
LT | 08.04.2020 | ||
NL | 08.04.2020 | ||
SE | 08.04.2020 | ||
NO | 08.07.2020 | ||
IS | 08.08.2020 | ||
PT | 17.08.2020 | ||
Frühere [2020/47] | LT | 08.04.2020 | |
NO | 08.07.2020 | ||
IS | 08.08.2020 | ||
Frühere [2020/46] | IS | 08.08.2020 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]US5441082 (ESKEW SAM [US], et al) [Y] 8-11 * column 2, line 60 - line 70; figures 1-3 *; | [IDY]DE102007006889 (UHDE GMBH [DE]) [ID] 5-7 * the whole document * [Y] 1-4,8-16; | [Y]WO2014067958 (SHELL INT RESEARCH [NL], et al) [Y] 1-4,12-16* page 7, line 2 - line 17; figures 5A, 5B * |