EP3318999 - VERFAHREN ZUM AUSSTELLEN EINER VIRTUELLEN VERSION EINES DOKUMENTS [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 03.09.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 25.09.2020 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 17.05.2020 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 06.05.2019 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 16.11.2018 | ||
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 06.04.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 22.07.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: BE, MK | veröffentlicht am 24.08.2022 [2022/34] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Bundesdruckerei GmbH Kommandantenstraße 18 10969 Berlin / DE | [2018/19] | Erfinder | 01 /
DIETRICH, Frank Berberitzenweg 25 12437 Berlin / DE | 02 /
FRITZE, Frank Mahonienweg 46K 12437 Berlin / DE | [2018/19] | Vertreter | Richardt Patentanwälte PartG mbB Wilhelmstraße 7 65185 Wiesbaden / DE | [2018/19] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 17199553.3 | 01.11.2017 | [2018/19] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE201610221699 | 04.11.2016 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102016221699 | [2018/19] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3318999 | Datum: | 09.05.2018 | Sprache: | DE | [2018/19] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3318999 | Datum: | 28.10.2020 | Sprache: | DE | [2020/44] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 01.03.2018 | Klassifikation | IPC: | G06F21/31, G06F21/64, G06F21/33 | [2018/19] | CPC: |
G06F21/31 (EP);
G06F21/33 (EP);
G06F21/645 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/51] |
Frühere [2018/19] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN ZUM AUSSTELLEN EINER VIRTUELLEN VERSION EINES DOKUMENTS | [2018/19] | Englisch: | METHOD FOR ISSUING A VIRTUAL VERSION OF A DOCUMENT | [2018/19] | Französisch: | PROCÉDÉ DE DÉLIVRANCE D'UNE VERSION VIRTUELLE D'UN DOCUMENT | [2018/19] | Prüfungsverfahren | 23.07.2018 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 09.11.2018 | Prüfungsantrag gestellt [2018/51] | 09.11.2018 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 09.05.2019 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 09.09.2019 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 18.05.2020 | Ankündigung der Patenterteilung | 17.09.2020 | Erteilungsgebühr entrichtet | 17.09.2020 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 17.09.2020 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 29.07.2021 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2021/40] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 21.11.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 01.11.2017 | AL | 28.10.2020 | CY | 28.10.2020 | CZ | 28.10.2020 | DK | 28.10.2020 | EE | 28.10.2020 | FI | 28.10.2020 | HR | 28.10.2020 | LT | 28.10.2020 | LV | 28.10.2020 | MC | 28.10.2020 | MK | 28.10.2020 | MT | 28.10.2020 | NL | 28.10.2020 | PL | 28.10.2020 | RO | 28.10.2020 | RS | 28.10.2020 | SE | 28.10.2020 | SI | 28.10.2020 | SK | 28.10.2020 | SM | 28.10.2020 | TR | 28.10.2020 | IE | 01.11.2020 | LU | 01.11.2020 | BE | 30.11.2020 | CH | 30.11.2020 | LI | 30.11.2020 | BG | 28.01.2021 | NO | 28.01.2021 | GR | 29.01.2021 | IS | 28.02.2021 | PT | 01.03.2021 | [2022/33] |
Frühere [2022/27] | HU | 01.11.2017 | |
AL | 28.10.2020 | ||
CY | 28.10.2020 | ||
CZ | 28.10.2020 | ||
DK | 28.10.2020 | ||
EE | 28.10.2020 | ||
FI | 28.10.2020 | ||
HR | 28.10.2020 | ||
LT | 28.10.2020 | ||
LV | 28.10.2020 | ||
MC | 28.10.2020 | ||
MT | 28.10.2020 | ||
NL | 28.10.2020 | ||
PL | 28.10.2020 | ||
RO | 28.10.2020 | ||
RS | 28.10.2020 | ||
SE | 28.10.2020 | ||
SI | 28.10.2020 | ||
SK | 28.10.2020 | ||
SM | 28.10.2020 | ||
TR | 28.10.2020 | ||
IE | 01.11.2020 | ||
LU | 01.11.2020 | ||
CH | 30.11.2020 | ||
LI | 30.11.2020 | ||
BG | 28.01.2021 | ||
NO | 28.01.2021 | ||
GR | 29.01.2021 | ||
IS | 28.02.2021 | ||
PT | 01.03.2021 | ||
Frühere [2022/23] | AL | 28.10.2020 | |
CZ | 28.10.2020 | ||
DK | 28.10.2020 | ||
EE | 28.10.2020 | ||
FI | 28.10.2020 | ||
HR | 28.10.2020 | ||
LT | 28.10.2020 | ||
LV | 28.10.2020 | ||
MC | 28.10.2020 | ||
NL | 28.10.2020 | ||
PL | 28.10.2020 | ||
RO | 28.10.2020 | ||
RS | 28.10.2020 | ||
SE | 28.10.2020 | ||
SI | 28.10.2020 | ||
SK | 28.10.2020 | ||
SM | 28.10.2020 | ||
IE | 01.11.2020 | ||
LU | 01.11.2020 | ||
CH | 30.11.2020 | ||
LI | 30.11.2020 | ||
BG | 28.01.2021 | ||
NO | 28.01.2021 | ||
GR | 29.01.2021 | ||
IS | 28.02.2021 | ||
PT | 01.03.2021 | ||
Frühere [2022/10] | AL | 28.10.2020 | |
CZ | 28.10.2020 | ||
DK | 28.10.2020 | ||
EE | 28.10.2020 | ||
FI | 28.10.2020 | ||
HR | 28.10.2020 | ||
LT | 28.10.2020 | ||
LV | 28.10.2020 | ||
MC | 28.10.2020 | ||
NL | 28.10.2020 | ||
PL | 28.10.2020 | ||
RO | 28.10.2020 | ||
RS | 28.10.2020 | ||
SE | 28.10.2020 | ||
SI | 28.10.2020 | ||
SK | 28.10.2020 | ||
SM | 28.10.2020 | ||
IE | 01.11.2020 | ||
LU | 01.11.2020 | ||
CH | 30.11.2020 | ||
LI | 30.11.2020 | ||
BG | 28.01.2021 | ||
NO | 28.01.2021 | ||
GR | 29.01.2021 | ||
PT | 01.03.2021 | ||
Frühere [2021/50] | AL | 28.10.2020 | |
CZ | 28.10.2020 | ||
DK | 28.10.2020 | ||
EE | 28.10.2020 | ||
FI | 28.10.2020 | ||
HR | 28.10.2020 | ||
LT | 28.10.2020 | ||
LV | 28.10.2020 | ||
MC | 28.10.2020 | ||
NL | 28.10.2020 | ||
PL | 28.10.2020 | ||
RO | 28.10.2020 | ||
RS | 28.10.2020 | ||
SE | 28.10.2020 | ||
SI | 28.10.2020 | ||
SK | 28.10.2020 | ||
SM | 28.10.2020 | ||
IE | 01.11.2020 | ||
LU | 01.11.2020 | ||
CH | 30.11.2020 | ||
LI | 30.11.2020 | ||
BG | 28.01.2021 | ||
NO | 28.01.2021 | ||
GR | 29.01.2021 | ||
IS | 28.02.2021 | ||
PT | 01.03.2021 | ||
Frühere [2021/46] | AL | 28.10.2020 | |
CZ | 28.10.2020 | ||
DK | 28.10.2020 | ||
EE | 28.10.2020 | ||
FI | 28.10.2020 | ||
HR | 28.10.2020 | ||
LT | 28.10.2020 | ||
LV | 28.10.2020 | ||
MC | 28.10.2020 | ||
NL | 28.10.2020 | ||
PL | 28.10.2020 | ||
RO | 28.10.2020 | ||
RS | 28.10.2020 | ||
SE | 28.10.2020 | ||
SK | 28.10.2020 | ||
SM | 28.10.2020 | ||
IE | 01.11.2020 | ||
LU | 01.11.2020 | ||
CH | 30.11.2020 | ||
LI | 30.11.2020 | ||
BG | 28.01.2021 | ||
NO | 28.01.2021 | ||
GR | 29.01.2021 | ||
IS | 28.02.2021 | ||
PT | 01.03.2021 | ||
Frühere [2021/45] | AL | 28.10.2020 | |
CZ | 28.10.2020 | ||
DK | 28.10.2020 | ||
EE | 28.10.2020 | ||
FI | 28.10.2020 | ||
HR | 28.10.2020 | ||
LT | 28.10.2020 | ||
LV | 28.10.2020 | ||
MC | 28.10.2020 | ||
NL | 28.10.2020 | ||
PL | 28.10.2020 | ||
RO | 28.10.2020 | ||
RS | 28.10.2020 | ||
SE | 28.10.2020 | ||
SK | 28.10.2020 | ||
SM | 28.10.2020 | ||
LU | 01.11.2020 | ||
CH | 30.11.2020 | ||
LI | 30.11.2020 | ||
BG | 28.01.2021 | ||
NO | 28.01.2021 | ||
GR | 29.01.2021 | ||
IS | 28.02.2021 | ||
PT | 01.03.2021 | ||
Frühere [2021/37] | CZ | 28.10.2020 | |
DK | 28.10.2020 | ||
EE | 28.10.2020 | ||
FI | 28.10.2020 | ||
HR | 28.10.2020 | ||
LT | 28.10.2020 | ||
LV | 28.10.2020 | ||
MC | 28.10.2020 | ||
NL | 28.10.2020 | ||
PL | 28.10.2020 | ||
RO | 28.10.2020 | ||
RS | 28.10.2020 | ||
SE | 28.10.2020 | ||
SK | 28.10.2020 | ||
SM | 28.10.2020 | ||
LU | 01.11.2020 | ||
CH | 30.11.2020 | ||
LI | 30.11.2020 | ||
BG | 28.01.2021 | ||
NO | 28.01.2021 | ||
GR | 29.01.2021 | ||
IS | 28.02.2021 | ||
PT | 01.03.2021 | ||
Frühere [2021/36] | CZ | 28.10.2020 | |
EE | 28.10.2020 | ||
FI | 28.10.2020 | ||
HR | 28.10.2020 | ||
LT | 28.10.2020 | ||
LV | 28.10.2020 | ||
MC | 28.10.2020 | ||
NL | 28.10.2020 | ||
PL | 28.10.2020 | ||
RO | 28.10.2020 | ||
RS | 28.10.2020 | ||
SE | 28.10.2020 | ||
SK | 28.10.2020 | ||
SM | 28.10.2020 | ||
LU | 01.11.2020 | ||
BG | 28.01.2021 | ||
NO | 28.01.2021 | ||
GR | 29.01.2021 | ||
IS | 28.02.2021 | ||
PT | 01.03.2021 | ||
Frühere [2021/35] | CZ | 28.10.2020 | |
FI | 28.10.2020 | ||
HR | 28.10.2020 | ||
LT | 28.10.2020 | ||
LV | 28.10.2020 | ||
MC | 28.10.2020 | ||
NL | 28.10.2020 | ||
PL | 28.10.2020 | ||
RO | 28.10.2020 | ||
RS | 28.10.2020 | ||
SE | 28.10.2020 | ||
SK | 28.10.2020 | ||
SM | 28.10.2020 | ||
LU | 01.11.2020 | ||
BG | 28.01.2021 | ||
NO | 28.01.2021 | ||
GR | 29.01.2021 | ||
IS | 28.02.2021 | ||
PT | 01.03.2021 | ||
Frühere [2021/34] | CZ | 28.10.2020 | |
FI | 28.10.2020 | ||
HR | 28.10.2020 | ||
LT | 28.10.2020 | ||
LV | 28.10.2020 | ||
MC | 28.10.2020 | ||
NL | 28.10.2020 | ||
PL | 28.10.2020 | ||
RS | 28.10.2020 | ||
SE | 28.10.2020 | ||
SM | 28.10.2020 | ||
LU | 01.11.2020 | ||
BG | 28.01.2021 | ||
NO | 28.01.2021 | ||
GR | 29.01.2021 | ||
IS | 28.02.2021 | ||
PT | 01.03.2021 | ||
Frühere [2021/33] | FI | 28.10.2020 | |
HR | 28.10.2020 | ||
LT | 28.10.2020 | ||
LV | 28.10.2020 | ||
NL | 28.10.2020 | ||
PL | 28.10.2020 | ||
RS | 28.10.2020 | ||
SE | 28.10.2020 | ||
SM | 28.10.2020 | ||
LU | 01.11.2020 | ||
BG | 28.01.2021 | ||
NO | 28.01.2021 | ||
GR | 29.01.2021 | ||
IS | 28.02.2021 | ||
PT | 01.03.2021 | ||
Frühere [2021/32] | FI | 28.10.2020 | |
HR | 28.10.2020 | ||
LV | 28.10.2020 | ||
NL | 28.10.2020 | ||
PL | 28.10.2020 | ||
RS | 28.10.2020 | ||
SE | 28.10.2020 | ||
SM | 28.10.2020 | ||
BG | 28.01.2021 | ||
NO | 28.01.2021 | ||
GR | 29.01.2021 | ||
IS | 28.02.2021 | ||
PT | 01.03.2021 | ||
Frühere [2021/30] | FI | 28.10.2020 | |
HR | 28.10.2020 | ||
LV | 28.10.2020 | ||
NL | 28.10.2020 | ||
PL | 28.10.2020 | ||
RS | 28.10.2020 | ||
SE | 28.10.2020 | ||
BG | 28.01.2021 | ||
NO | 28.01.2021 | ||
GR | 29.01.2021 | ||
IS | 28.02.2021 | ||
PT | 01.03.2021 | ||
Frühere [2021/28] | FI | 28.10.2020 | |
HR | 28.10.2020 | ||
LV | 28.10.2020 | ||
PL | 28.10.2020 | ||
RS | 28.10.2020 | ||
SE | 28.10.2020 | ||
BG | 28.01.2021 | ||
NO | 28.01.2021 | ||
GR | 29.01.2021 | ||
IS | 28.02.2021 | ||
PT | 01.03.2021 | ||
Frühere [2021/25] | FI | 28.10.2020 | |
LV | 28.10.2020 | ||
PL | 28.10.2020 | ||
RS | 28.10.2020 | ||
SE | 28.10.2020 | ||
BG | 28.01.2021 | ||
NO | 28.01.2021 | ||
GR | 29.01.2021 | ||
IS | 28.02.2021 | ||
PT | 01.03.2021 | ||
Frühere [2021/24] | FI | 28.10.2020 | |
LV | 28.10.2020 | ||
RS | 28.10.2020 | ||
SE | 28.10.2020 | ||
BG | 28.01.2021 | ||
NO | 28.01.2021 | ||
GR | 29.01.2021 | ||
PT | 01.03.2021 | ||
Frühere [2021/23] | FI | 28.10.2020 | |
LV | 28.10.2020 | ||
RS | 28.10.2020 | ||
SE | 28.10.2020 | ||
NO | 28.01.2021 | ||
GR | 29.01.2021 | ||
PT | 01.03.2021 | ||
Frühere [2021/22] | FI | 28.10.2020 | |
RS | 28.10.2020 | ||
NO | 28.01.2021 | ||
PT | 01.03.2021 | ||
Frühere [2021/21] | FI | 28.10.2020 | |
PT | 01.03.2021 | ||
Frühere [2021/20] | FI | 28.10.2020 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [IY]WO2016128569 (YOTI LTD [GB]) [I] 1,3-16 * pages 13-16; figures 2-4 * [Y] 2; | [YA]US2011307703 (OGG CRAIG L [US], et al) [Y] 2 * paragraphs [0046] - [0048] * [A] 1,3-16; | [Y]US2015095999 (TOTH KALMAN CSABA [US]) [Y] 1-16 * paragraphs [0438] - [0454]; figure 7 *; | [Y]US2013037607 (BULLWINKEL BENTON WILLIAM [US]) [Y] 1-16 * figures 1,2; claim 1 * | Prüfung | - Franco Amati, "Using the blockchain as a digital signature scheme", Signatura blog, (20160101), URL: https://blog.signatura.co/using-the-blockchain-as-a-digital-signature-scheme-f584278ae826, (20190221), XP055560416 | vom Anmelder | - "Mastering Bitcoin", The Blockchain, page 161 ff | - Bitcoin: Peer-to-Peer Electronic Cash System, URL: https://bitcoin.org/bitcoin.pdf |