EP3483431 - WINDTURBINENARBEITSBÜHNE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Patent in geändertem Umfang aufrechterhalten Status aktualisiert am 30.06.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 03.07.2020 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 22.03.2020 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 22.11.2019 | ||
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 12.04.2019 | Letztes Ereignis Tooltip | 30.06.2023 | Patent aufrechterhalten (B2-Veröffentlichung) | veröffentlicht am 02.08.2023 [2023/31] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Parkwind NV Sint-Maartenstraat 5 3000 Leuven / BE | [2019/20] | Erfinder | 01 /
Vanden Haute, Cedric Hortensialaan 9 8400 Oostende / BE | [2019/20] | Vertreter | IP HILLS NV Bellevue 5/501 9050 Gent-Ledeberg / BE | [N/P] |
Frühere [2019/20] | IP HILLS NV Hubert Frère-Orbanlaan 329 9000 Gent / BE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 17201571.1 | 14.11.2017 | [2019/20] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3483431 | Datum: | 15.05.2019 | Sprache: | EN | [2019/20] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3483431 | Datum: | 05.08.2020 | Sprache: | EN | [2020/32] | Art: | B2 Neue europäische Patentschrift | Nr.: | EP3483431 | Datum: | 02.08.2023 | Sprache: | EN | [2023/31] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 17.05.2018 | Klassifikation | IPC: | F03D13/25, E02B17/00 | [2019/20] | CPC: |
F03D13/25 (EP,KR,US);
E02B2017/0091 (EP,KR);
F05B2230/232 (EP,KR,US);
F05B2230/61 (EP,KR);
F05B2240/95 (KR,US);
F05B2280/10 (KR);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/52] |
Frühere [2019/20] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | WINDTURBINENARBEITSBÜHNE | [2019/20] | Englisch: | WIND TURBINE WORKING PLATFORM | [2019/20] | Französisch: | PLATE-FORME DE TRAVAIL DE TURBINE ÉOLIENNE | [2019/20] | Prüfungsverfahren | 15.11.2019 | Prüfungsantrag gestellt [2019/52] | 15.11.2019 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 23.03.2020 | Ankündigung der Patenterteilung | 25.06.2020 | Erteilungsgebühr entrichtet | 25.06.2020 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 25.06.2020 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | Einsprechende(r) | 01
05.05.2021
07.05.2021
ADMISSIBLE Vattenfall AB Evenemangsgatan 13 169 56 Solna / SE Vertreter des Einsprechenden Zacco Denmark A/S Arne Jacobsens Allé 15 2300 Copenhagen S / DK | [2023/04] |
Frühere [2021/23] | |||
Einsprechende(r) | 01
05.05.2021
Vattenfall AB Evenemangsgatan 13 169 56 Solna / SE Vertreter des Einsprechenden Zacco Denmark A/S Arne Jacobsens Allé 15 2300 Copenhagen S / DK | 21.05.2021 | Aufforderung des Patentinhabers, eine Stellungnahme zum Einspruch einzureichen | 23.09.2021 | Erwiderung des Patentinhabers auf den Einspruch (die Einsprüche) | 15.11.2022 | Termin der mündlichen Verhandlung | 23.12.2022 | Absendung der Zwischenentscheidung im Einspruchsverfahren | 23.12.2022 | Niederschrift über die mündliche Verhandlung abgesandt | 31.03.2023 | Rechtswirksamkeit der Zwischenentscheidung im Einspruchsverfahren | 25.04.2023 | Absendung der Mitteilung über die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang | 28.06.2023 | Druckkostengebühr für neue Patentschrift entrichtet | Beschwerde im Anschluss an den Einspruch | 02.03.2023 | Beschwerde eingegangen No. T0458/23 | 02.03.2023 | Beschwerdegebühr entrichtet | 31.03.2023 | Ergebnis des Beschwerdeverfahrens: Bescherde des Patentinhabers zurückgenommen | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 02.12.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 14.11.2017 | AL | 05.08.2020 | AT | 05.08.2020 | CY | 05.08.2020 | CZ | 05.08.2020 | EE | 05.08.2020 | FI | 05.08.2020 | LT | 05.08.2020 | LV | 05.08.2020 | MC | 05.08.2020 | MK | 05.08.2020 | MT | 05.08.2020 | RO | 05.08.2020 | RS | 05.08.2020 | SI | 05.08.2020 | SK | 05.08.2020 | SM | 05.08.2020 | TR | 05.08.2020 | BG | 05.11.2020 | LU | 14.11.2020 | CH | 30.11.2020 | LI | 30.11.2020 | IS | 05.12.2020 | [2022/33] |
Frühere [2022/27] | HU | 14.11.2017 | |
AL | 05.08.2020 | ||
AT | 05.08.2020 | ||
CY | 05.08.2020 | ||
CZ | 05.08.2020 | ||
EE | 05.08.2020 | ||
FI | 05.08.2020 | ||
LT | 05.08.2020 | ||
LV | 05.08.2020 | ||
MC | 05.08.2020 | ||
MT | 05.08.2020 | ||
RO | 05.08.2020 | ||
RS | 05.08.2020 | ||
SI | 05.08.2020 | ||
SK | 05.08.2020 | ||
SM | 05.08.2020 | ||
TR | 05.08.2020 | ||
BG | 05.11.2020 | ||
LU | 14.11.2020 | ||
CH | 30.11.2020 | ||
LI | 30.11.2020 | ||
IS | 05.12.2020 | ||
Frühere [2021/37] | AL | 05.08.2020 | |
AT | 05.08.2020 | ||
CZ | 05.08.2020 | ||
EE | 05.08.2020 | ||
FI | 05.08.2020 | ||
LT | 05.08.2020 | ||
LV | 05.08.2020 | ||
MC | 05.08.2020 | ||
RO | 05.08.2020 | ||
RS | 05.08.2020 | ||
SI | 05.08.2020 | ||
SK | 05.08.2020 | ||
SM | 05.08.2020 | ||
BG | 05.11.2020 | ||
LU | 14.11.2020 | ||
CH | 30.11.2020 | ||
LI | 30.11.2020 | ||
IS | 05.12.2020 | ||
Frühere [2021/36] | AL | 05.08.2020 | |
AT | 05.08.2020 | ||
CZ | 05.08.2020 | ||
EE | 05.08.2020 | ||
FI | 05.08.2020 | ||
LT | 05.08.2020 | ||
LV | 05.08.2020 | ||
MC | 05.08.2020 | ||
RO | 05.08.2020 | ||
RS | 05.08.2020 | ||
SI | 05.08.2020 | ||
SK | 05.08.2020 | ||
SM | 05.08.2020 | ||
BG | 05.11.2020 | ||
LU | 14.11.2020 | ||
IS | 05.12.2020 | ||
Frühere [2021/33] | AL | 05.08.2020 | |
AT | 05.08.2020 | ||
CZ | 05.08.2020 | ||
EE | 05.08.2020 | ||
FI | 05.08.2020 | ||
LT | 05.08.2020 | ||
LV | 05.08.2020 | ||
MC | 05.08.2020 | ||
RO | 05.08.2020 | ||
RS | 05.08.2020 | ||
SK | 05.08.2020 | ||
SM | 05.08.2020 | ||
BG | 05.11.2020 | ||
LU | 14.11.2020 | ||
IS | 05.12.2020 | ||
Frühere [2021/31] | AL | 05.08.2020 | |
AT | 05.08.2020 | ||
CZ | 05.08.2020 | ||
EE | 05.08.2020 | ||
FI | 05.08.2020 | ||
LT | 05.08.2020 | ||
LV | 05.08.2020 | ||
MC | 05.08.2020 | ||
RO | 05.08.2020 | ||
RS | 05.08.2020 | ||
SK | 05.08.2020 | ||
SM | 05.08.2020 | ||
BG | 05.11.2020 | ||
IS | 05.12.2020 | ||
Frühere [2021/28] | AL | 05.08.2020 | |
AT | 05.08.2020 | ||
CZ | 05.08.2020 | ||
EE | 05.08.2020 | ||
FI | 05.08.2020 | ||
LT | 05.08.2020 | ||
LV | 05.08.2020 | ||
RO | 05.08.2020 | ||
RS | 05.08.2020 | ||
SK | 05.08.2020 | ||
SM | 05.08.2020 | ||
BG | 05.11.2020 | ||
IS | 05.12.2020 | ||
Frühere [2021/25] | AL | 05.08.2020 | |
AT | 05.08.2020 | ||
CZ | 05.08.2020 | ||
EE | 05.08.2020 | ||
FI | 05.08.2020 | ||
LT | 05.08.2020 | ||
LV | 05.08.2020 | ||
RO | 05.08.2020 | ||
RS | 05.08.2020 | ||
SM | 05.08.2020 | ||
BG | 05.11.2020 | ||
IS | 05.12.2020 | ||
Frühere [2021/22] | AT | 05.08.2020 | |
CZ | 05.08.2020 | ||
EE | 05.08.2020 | ||
FI | 05.08.2020 | ||
LT | 05.08.2020 | ||
LV | 05.08.2020 | ||
RO | 05.08.2020 | ||
RS | 05.08.2020 | ||
SM | 05.08.2020 | ||
BG | 05.11.2020 | ||
IS | 05.12.2020 | ||
Frühere [2021/10] | AT | 05.08.2020 | |
FI | 05.08.2020 | ||
LT | 05.08.2020 | ||
LV | 05.08.2020 | ||
RS | 05.08.2020 | ||
BG | 05.11.2020 | ||
IS | 05.12.2020 | ||
Frühere [2021/08] | FI | 05.08.2020 | |
LT | 05.08.2020 | ||
BG | 05.11.2020 | ||
Frühere [2021/07] | FI | 05.08.2020 | |
LT | 05.08.2020 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]WO2012001345 (WIGGS PHILIP WILLIAM GEORGE [GB]); | [A]EP2418383 (GEN ELECTRIC [US]); | [AD]EP2586933 (AREVA WIND GMBH [DE]); | [A]KR20140085695 (KOREA ELECTRONICS TECHNOLOGY [KR]); | [A]US2015316024 (LARSEN GERNER [DK], et al); | [A]WO2016175339 (KLES INC [KR]) | vom Anmelder | US2015292175 | Einspruch | US4007598 | US7163355 | WO2008006377 | WO2010059209 | WO2012001345 | EP2520533 | WO2013137744 | US2013266453 | US2014196654 | US9120542 | US2015292175 | US2015316024 | ES2608504 | EP3002456 | EP3104003 |