EP3489164 - VERSCHLUSS FÜR EINEN BEHÄLTER MIT DREI POSITIONEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 01.12.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 23.12.2022 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 19.09.2022 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 13.03.2020 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 05.12.2019 | ||
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 26.04.2019 | Letztes Ereignis Tooltip | 05.07.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MC | veröffentlicht am 07.08.2024 [2024/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten The Procter & Gamble Company One Procter & Gamble Plaza Cincinnati, OH 45202 / US | [2019/22] | Erfinder | 01 /
AGERTON, Mark Lewis The Procter & Gamble Company One Procter & Gamble Plaza Cincinnati, OH 45202 / US | 02 /
ANDRES, Brian David The Procter & Gamble Company One Procter & Gamble Plaza Cincinnati, Ohio 45202 / US | 03 /
SENA, Douglas David The Procter & Gamble Company One Procter & Gamble Plaza Cincinnati, Ohio 45202 / US | [2019/22] | Vertreter | P&G Patent Germany Procter & Gamble Service GmbH Sulzbacher Straße 40 65824 Schwalbach am Taunus / DE | [2023/04] |
Frühere [2019/22] | Kremer, Véronique Marie Joséphine Procter & Gamble Service GmbH IP Department Sulzbacher Straße 40-50 65824 Schwalbach am Taunus / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 17203313.6 | 23.11.2017 | [2019/22] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3489164 | Datum: | 29.05.2019 | Sprache: | EN | [2019/22] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3489164 | Datum: | 25.01.2023 | Sprache: | EN | [2023/04] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 12.04.2018 | Klassifikation | IPC: | B65D41/04 | [2019/22] | CPC: |
B65D41/0478 (EP,US);
B65D83/205 (US);
B65D83/22 (US);
B65D83/68 (US);
B65D83/753 (US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/01] |
Frühere [2019/22] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERSCHLUSS FÜR EINEN BEHÄLTER MIT DREI POSITIONEN | [2019/22] | Englisch: | A CLOSURE FOR A CONTAINER COMPRISING THREE POSITIONS | [2019/22] | Französisch: | FERMETURE POUR UN RÉCIPIENT COMPRENANT TROIS POSITIONS | [2019/22] | Prüfungsverfahren | 25.11.2019 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 25.11.2019 | Prüfungsantrag gestellt [2020/01] | 25.11.2019 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 17.03.2020 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 16.07.2020 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 13.11.2020 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 25.02.2021 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 02.06.2021 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 28.09.2021 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 20.09.2022 | Ankündigung der Patenterteilung | 19.12.2022 | Erteilungsgebühr entrichtet | 19.12.2022 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 19.12.2022 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 26.10.2023 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2024/01] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 14.11.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 13.11.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 10.11.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 13.10.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 25.01.2023 | CZ | 25.01.2023 | DK | 25.01.2023 | EE | 25.01.2023 | ES | 25.01.2023 | FI | 25.01.2023 | HR | 25.01.2023 | IT | 25.01.2023 | LT | 25.01.2023 | LV | 25.01.2023 | MC | 25.01.2023 | NL | 25.01.2023 | PL | 25.01.2023 | RO | 25.01.2023 | RS | 25.01.2023 | SE | 25.01.2023 | SI | 25.01.2023 | SK | 25.01.2023 | SM | 25.01.2023 | NO | 25.04.2023 | GR | 26.04.2023 | IS | 25.05.2023 | PT | 25.05.2023 | [2024/32] |
Frühere [2024/26] | AT | 25.01.2023 | |
CZ | 25.01.2023 | ||
DK | 25.01.2023 | ||
EE | 25.01.2023 | ||
ES | 25.01.2023 | ||
FI | 25.01.2023 | ||
HR | 25.01.2023 | ||
IT | 25.01.2023 | ||
LT | 25.01.2023 | ||
LV | 25.01.2023 | ||
NL | 25.01.2023 | ||
PL | 25.01.2023 | ||
RO | 25.01.2023 | ||
RS | 25.01.2023 | ||
SE | 25.01.2023 | ||
SI | 25.01.2023 | ||
SK | 25.01.2023 | ||
SM | 25.01.2023 | ||
NO | 25.04.2023 | ||
GR | 26.04.2023 | ||
IS | 25.05.2023 | ||
PT | 25.05.2023 | ||
Frühere [2024/11] | AT | 25.01.2023 | |
CZ | 25.01.2023 | ||
DK | 25.01.2023 | ||
EE | 25.01.2023 | ||
ES | 25.01.2023 | ||
FI | 25.01.2023 | ||
HR | 25.01.2023 | ||
LT | 25.01.2023 | ||
LV | 25.01.2023 | ||
NL | 25.01.2023 | ||
PL | 25.01.2023 | ||
RO | 25.01.2023 | ||
RS | 25.01.2023 | ||
SE | 25.01.2023 | ||
SI | 25.01.2023 | ||
SK | 25.01.2023 | ||
SM | 25.01.2023 | ||
NO | 25.04.2023 | ||
GR | 26.04.2023 | ||
IS | 25.05.2023 | ||
PT | 25.05.2023 | ||
Frühere [2023/50] | AT | 25.01.2023 | |
CZ | 25.01.2023 | ||
DK | 25.01.2023 | ||
EE | 25.01.2023 | ||
ES | 25.01.2023 | ||
FI | 25.01.2023 | ||
HR | 25.01.2023 | ||
LT | 25.01.2023 | ||
LV | 25.01.2023 | ||
NL | 25.01.2023 | ||
PL | 25.01.2023 | ||
RO | 25.01.2023 | ||
RS | 25.01.2023 | ||
SE | 25.01.2023 | ||
SK | 25.01.2023 | ||
SM | 25.01.2023 | ||
NO | 25.04.2023 | ||
GR | 26.04.2023 | ||
IS | 25.05.2023 | ||
PT | 25.05.2023 | ||
Frühere [2023/49] | AT | 25.01.2023 | |
CZ | 25.01.2023 | ||
DK | 25.01.2023 | ||
EE | 25.01.2023 | ||
ES | 25.01.2023 | ||
FI | 25.01.2023 | ||
HR | 25.01.2023 | ||
LT | 25.01.2023 | ||
LV | 25.01.2023 | ||
NL | 25.01.2023 | ||
PL | 25.01.2023 | ||
RO | 25.01.2023 | ||
RS | 25.01.2023 | ||
SE | 25.01.2023 | ||
SM | 25.01.2023 | ||
NO | 25.04.2023 | ||
GR | 26.04.2023 | ||
IS | 25.05.2023 | ||
PT | 25.05.2023 | ||
Frühere [2023/48] | AT | 25.01.2023 | |
DK | 25.01.2023 | ||
EE | 25.01.2023 | ||
ES | 25.01.2023 | ||
FI | 25.01.2023 | ||
HR | 25.01.2023 | ||
LT | 25.01.2023 | ||
LV | 25.01.2023 | ||
NL | 25.01.2023 | ||
PL | 25.01.2023 | ||
RS | 25.01.2023 | ||
SE | 25.01.2023 | ||
SM | 25.01.2023 | ||
NO | 25.04.2023 | ||
GR | 26.04.2023 | ||
IS | 25.05.2023 | ||
PT | 25.05.2023 | ||
Frühere [2023/46] | AT | 25.01.2023 | |
DK | 25.01.2023 | ||
ES | 25.01.2023 | ||
FI | 25.01.2023 | ||
HR | 25.01.2023 | ||
LT | 25.01.2023 | ||
LV | 25.01.2023 | ||
NL | 25.01.2023 | ||
PL | 25.01.2023 | ||
RS | 25.01.2023 | ||
SE | 25.01.2023 | ||
SM | 25.01.2023 | ||
NO | 25.04.2023 | ||
GR | 26.04.2023 | ||
IS | 25.05.2023 | ||
PT | 25.05.2023 | ||
Frühere [2023/39] | AT | 25.01.2023 | |
ES | 25.01.2023 | ||
FI | 25.01.2023 | ||
HR | 25.01.2023 | ||
LT | 25.01.2023 | ||
LV | 25.01.2023 | ||
NL | 25.01.2023 | ||
PL | 25.01.2023 | ||
RS | 25.01.2023 | ||
SE | 25.01.2023 | ||
NO | 25.04.2023 | ||
GR | 26.04.2023 | ||
IS | 25.05.2023 | ||
PT | 25.05.2023 | ||
Frühere [2023/38] | AT | 25.01.2023 | |
ES | 25.01.2023 | ||
FI | 25.01.2023 | ||
HR | 25.01.2023 | ||
LT | 25.01.2023 | ||
LV | 25.01.2023 | ||
NL | 25.01.2023 | ||
PL | 25.01.2023 | ||
RS | 25.01.2023 | ||
SE | 25.01.2023 | ||
NO | 25.04.2023 | ||
GR | 26.04.2023 | ||
PT | 25.05.2023 | ||
Frühere [2023/37] | AT | 25.01.2023 | |
ES | 25.01.2023 | ||
FI | 25.01.2023 | ||
HR | 25.01.2023 | ||
LT | 25.01.2023 | ||
LV | 25.01.2023 | ||
NL | 25.01.2023 | ||
RS | 25.01.2023 | ||
SE | 25.01.2023 | ||
NO | 25.04.2023 | ||
GR | 26.04.2023 | ||
PT | 25.05.2023 | ||
Frühere [2023/36] | AT | 25.01.2023 | |
ES | 25.01.2023 | ||
FI | 25.01.2023 | ||
HR | 25.01.2023 | ||
LT | 25.01.2023 | ||
LV | 25.01.2023 | ||
NL | 25.01.2023 | ||
RS | 25.01.2023 | ||
SE | 25.01.2023 | ||
NO | 25.04.2023 | ||
PT | 25.05.2023 | ||
Frühere [2023/35] | AT | 25.01.2023 | |
ES | 25.01.2023 | ||
HR | 25.01.2023 | ||
LT | 25.01.2023 | ||
NL | 25.01.2023 | ||
RS | 25.01.2023 | ||
NO | 25.04.2023 | ||
PT | 25.05.2023 | ||
Frühere [2023/34] | ES | 25.01.2023 | |
LT | 25.01.2023 | ||
NL | 25.01.2023 | ||
RS | 25.01.2023 | ||
PT | 25.05.2023 | ||
Frühere [2023/33] | ES | 25.01.2023 | |
LT | 25.01.2023 | ||
NL | 25.01.2023 | ||
Frühere [2023/31] | NL | 25.01.2023 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US4609114 (ROY GERALD L [US]) [A] 1,13 * abstract *; | [A]FR2702739 (FINANC PACKAGING DEV [FR]) [A] 1,13* abstract *; | [XA]US2005279746 (HSU CHUN-FENG [TW]) [X] 14,15 * abstract * * paragraphs [0028] - [0030] * [A] 1-13 | vom Anmelder | US5217130 | GB2339771 |