05.07.2024 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 07.08.2024 [2024/32] |
24.05.2024 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 26.06.2024 [2024/26] |
09.02.2024 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 13.03.2024 [2024/11] |
01.12.2023 |
Kein Einspruch fristgerecht eingelegt |
veröffentlicht am 03.01.2024 [2024/01] |
10.11.2023 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 13.12.2023 [2023/50] |
03.11.2023 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 06.12.2023 [2023/49] |
27.10.2023 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 29.11.2023 [2023/48] |
13.10.2023 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 15.11.2023 [2023/46] |
25.08.2023 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 27.09.2023 [2023/39] |
18.08.2023 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 20.09.2023 [2023/38] |
11.08.2023 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 13.09.2023 [2023/37] |
04.08.2023 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 06.09.2023 [2023/36] |
28.07.2023 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 30.08.2023 [2023/35] |
21.07.2023 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 23.08.2023 [2023/34] |
14.07.2023 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 16.08.2023 [2023/33] |
30.06.2023 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 02.08.2023 [2023/31] |
23.12.2022 |
(Voraussichtliche) Erteilung |
veröffentlicht am 25.01.2023 [2023/04] |
20.12.2022 |
Neuer Eintrag: Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche |
|
19.12.2022 |
Neuer Eintrag: Zahlung der Erteilungsgebühr |
|
19.12.2022 |
Neuer Eintrag: Zahlung der Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr |
|
21.10.2022 |
Änderung - Vertreter |
|
14.10.2022 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
19.09.2022 |
Neuer Eintrag: Ankündigung der Patenterteilung |
|
10.11.2021 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
28.09.2021 |
Neuer Eintrag: Erwiderung auf den Prüfungsbericht |
|
03.06.2021 |
Neuer Eintrag: Absendung des Prüfungsberichts + Frist |
|
26.02.2021 |
Neuer Eintrag: Erwiderung auf den Prüfungsbericht |
|
16.11.2020 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
14.11.2020 |
Neuer Eintrag: Absendung des Prüfungsberichts + Frist |
|
18.07.2020 |
Neuer Eintrag: Erwiderung auf den Prüfungsbericht |
|
13.03.2020 |
Neuer Eintrag: Absendung des Prüfungsberichts + Frist |
|
13.03.2020 |
Erster Prüfungsbericht |
|
05.12.2019 |
Das Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist, wurde festgestellt |
|
05.12.2019 |
Prüfungsantrag gestellt |
veröffentlicht am 01.01.2020 [2020/01] |
05.12.2019 |
Änderung - benannte Staaten |
veröffentlicht am 01.01.2020 [2020/01] |
25.11.2019 |
Änderung durch den Anmelder |
|
16.11.2019 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
28.08.2019 |
Änderung - Vertreter |
|
26.07.2019 |
Änderung - Vertreter |
|
26.04.2019 |
Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts |
veröffentlicht am 29.05.2019 [2019/22] |
06.07.2018 |
Änderung - Vertreter |
|
24.11.2017 |
Änderung - Vertreter |
|