EP3459392 - ZUR VERHINDERUNG EINES UNFALLS BEZÜGLICH EINER KOMMODE FÄHIGES SICHERHEITSSYSTEM [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 08.10.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 29.01.2021 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 12.04.2019 | ||
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 22.02.2019 | Letztes Ereignis Tooltip | 08.10.2021 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 10.11.2021 [2021/45] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Kim, Byung Chul 22, Cheongjeon-daero 14-gil Jecheon-shi Chungcheongbuk-do 27153 / KR | [2019/13] | Erfinder | 01 /
siehe Anmelder ... | [2019/13] | Vertreter | M. Zardi & Co S.A. Via G. B. Pioda, 6 6900 Lugano / CH | [N/P] |
Frühere [2019/13] | Zardi, Marco M. Zardi & Co. SA Via Pioda 6 6900 Lugano / CH | Anmeldenummer, Anmeldetag | 17205667.3 | 06.12.2017 | [2019/13] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | KR20170121895 | 21.09.2017 Ursprünglich veröffentlichtes Format: KR 20170121895 | [2019/13] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3459392 | Datum: | 27.03.2019 | Sprache: | EN | [2019/13] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 28.06.2018 | Klassifikation | IPC: | A47B67/04, E05B65/463, // A47B97/00 | [2019/13] | CPC: |
A47B67/04 (EP,KR,US);
A47B88/50 (CN,KR,US);
A47B91/02 (KR);
A47B91/06 (US);
A47B95/00 (KR);
A47B97/00 (US);
E05B65/463 (EP,US);
G05B19/042 (CN);
A47B2097/008 (EP,US);
A47B2220/0091 (US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/20] |
Frühere [2019/13] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ZUR VERHINDERUNG EINES UNFALLS BEZÜGLICH EINER KOMMODE FÄHIGES SICHERHEITSSYSTEM | [2019/13] | Englisch: | SAFETY SYSTEM CAPABLE OF PREVENTING ACCIDENT CONCERNING CHEST OF DRAWERS | [2019/13] | Französisch: | SYSTÈME DE SÉCURITÉ DE PRÉVENTION D'ACCIDENT CONCERNANT UNE COMMODE À TIROIRS | [2019/13] | Prüfungsverfahren | 08.04.2019 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 08.04.2019 | Prüfungsantrag gestellt [2019/20] | 08.04.2019 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 29.01.2021 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 09.06.2021 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2021/45] | 01.07.2021 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2021/45] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 06.12.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.12.2020 | 04   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]DE102006004559 (STIEFEL GMBH [DE]) [X] 1-10 * paragraph [0001] - paragraph [0027]; figures 1-3 *; | [ID]KR101694922B (PARK HEE JUN [KR]) [ID] 1-10 * the whole document *; | [A]WO03057597 (SARRAZIN IND [FR], et al) [A] 1-10 * abstract * | vom Anmelder | KR101694922B |