EP3477155 - STROMÜBERTRAGUNGSVORRICHTUNG FÜR FAHRZEUG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 12.03.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 03.04.2020 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 23.01.2020 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 12.07.2019 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 29.03.2019 | Letztes Ereignis Tooltip | 15.07.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: BE, MK | veröffentlicht am 17.08.2022 [2022/33] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Hyundai Motor Company 12, Heolleung-ro Seocho-gu Seoul 06797 / KR | Für alle benannten Staaten Kia Motors Corporation 12, Heolleung-ro Seocho-gu Seoul 06797 / KR | [2019/18] | Erfinder | 01 /
HWANG, Seong Wook c/o Hyundai Motor Company Intellectual Property Team 1 150, Hyundaiyeonguso-ro, Namyang-eup Hwaseong-si 18280 Gyeonggi-do / KR | 02 /
JI, Seongwook c/o Hyundai Motor Company Intellectual Property Team 1 150, Hyundaiyeonguso-ro, Namyang-eup Hwaseong-si 18280 Gyeonggi-do / KR | 03 /
KIM, Ki Tae c/o Hyundai Motor Company Intellectual Property Team 1 150, Hyundaiyeonguso-ro, Namyang-eup Hwaseong-si 18280 Gyeonggi-do / KR | 04 /
KIM, Ki Dong c/o Hyundai Motor Company Intellectual Property Team 1 150, Hyundaiyeonguso-ro, Namyang-eup Hwaseong-si 18280 Gyeonggi-do / KR | 05 /
KWON, Hyun Sik c/o Hyundai Motor Company Intellectual Property Team 1 150, Hyundaiyeonguso-ro, Namyang-eup Hwaseong-si 18280 Gyeonggi-do / KR | 06 /
JANG, Cheol Ho c/o Hyundai Motor Company Intellectual Property Team 1 150, Hyundaiyeonguso-ro, Namyang-eup Hwaseong-si 18280 Gyeonggi-do / KR | 07 /
EO, Soonki c/o Hyundai Motor Company Intellectual Property Team 1 150, Hyundaiyeonguso-ro, Namyang-eup Hwaseong-si 18280 Gyeonggi-do / KR | 08 /
PARK, Kijong c/o Hyundai Motor Company Intellectual Property Team 1 150, Hyundaiyeonguso-ro, Namyang-eup Hwaseong-si 18280 Gyeonggi-do / KR | 09 /
CHO, Wonmin c/o Hyundai Motor Company Intellectual Property Team 1 150, Hyundaiyeonguso-ro, Namyang-eup Hwaseong-si 18280 Gyeonggi-do / KR | [2020/19] |
Frühere [2019/18] | 01 /
HWANG, Seong Wook C/O Intellectual Property Team 1, Hyundai Motor Company, 150, Hyundaiyeonguso-ro, Namyang-eup Hwaseong-si 18280 Gyeonggi-do / KR | ||
02 /
JI, Seongwook C/O Intellectual Property Team 1, Hyundai Motor Company, 150, Hyundaiyeonguso-ro, Namyang-eup Hwaseong-si 18280 Gyeonggi-do / KR | |||
03 /
KIM, Ki Tae C/O Intellectual Property Team 1, Hyundai Motor Company, 150, Hyundaiyeonguso-ro, Namyang-eup Hwaseong-si 18280 Gyeonggi-do / KR | |||
04 /
KIM, Ki Dong C/O Intellectual Property Team 1, Hyundai Motor Company, 150, Hyundaiyeonguso-ro, Namyang-eup Hwaseong-si 18280 Gyeonggi-do / KR | |||
05 /
KWON, Hyun Sik C/O Intellectual Property Team 1, Hyundai Motor Company, 150, Hyundaiyeonguso-ro, Namyang-eup Hwaseong-si 18280 Gyeonggi-do / KR | |||
06 /
JANG, Cheol Ho C/O Intellectual Property Team 1, Hyundai Motor Company, 150, Hyundaiyeonguso-ro, Namyang-eup Hwaseong-si 18280 Gyeonggi-do / KR | |||
07 /
EO, Soonki C/O Intellectual Property Team 1, Hyundai Motor Company, 150, Hyundaiyeonguso-ro, Namyang-eup Hwaseong-si 18280 Gyeonggi-do / KR | |||
08 /
PARK, Kijong C/O Intellectual Property Team 1, Hyundai Motor Company, 150, Hyundaiyeonguso-ro, Namyang-eup Hwaseong-si 18280 Gyeonggi-do / KR | |||
09 /
CHO, Wonmin C/O Intellectual Property Team 1, Hyundai Motor Company, 150, Hyundaiyeonguso-ro, Namyang-eup Hwaseong-si 18280 Gyeonggi-do / KR | Vertreter | Isarpatent Patent- und Rechtsanwälte Barth Charles Hassa Peckmann & Partner mbB Friedrichstrasse 31 80801 München / DE | [N/P] |
Frühere [2019/18] | Isarpatent Patent- und Rechtsanwälte Behnisch Barth Charles Hassa Peckmann & Partner mbB Friedrichstrasse 31 80801 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 17206135.0 | 08.12.2017 | [2019/18] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | KR20170139145 | 25.10.2017 Ursprünglich veröffentlichtes Format: KR 20170139145 | [2019/18] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3477155 | Datum: | 01.05.2019 | Sprache: | EN | [2019/18] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3477155 | Datum: | 06.05.2020 | Sprache: | EN | [2020/19] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 12.06.2018 | Klassifikation | IPC: | F16H37/04, F16H3/00 | [2019/18] | CPC: |
F16H3/006 (EP,US);
B60K6/36 (KR);
B60K6/365 (US);
B60K17/02 (KR);
B60K17/06 (KR);
B60K17/22 (KR);
B60K6/26 (KR);
B60K6/38 (KR);
B60K6/48 (US);
F16H3/091 (US);
F16H3/54 (US);
F16H3/72 (KR);
F16H37/042 (EP,US);
F16H37/046 (US);
F16H37/065 (US);
B60K2006/4825 (US);
B60Y2200/92 (KR,US);
F16H2200/0021 (US);
F16H2200/0052 (EP,KR,US);
F16H2200/0056 (EP,KR,US);
F16H2200/2005 (EP,US);
F16H2200/2033 (US);
F16H2200/2043 (KR);
Y02T10/62 (EP);
Y10S903/91 (EP,US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/18] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | STROMÜBERTRAGUNGSVORRICHTUNG FÜR FAHRZEUG | [2019/18] | Englisch: | POWER TRANSMISSION APPARATUS FOR VEHICLE | [2019/18] | Französisch: | APPAREIL DE TRANSMISSION DE PUISSANCE POUR VÉHICULE | [2019/18] | Prüfungsverfahren | 05.12.2018 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 05.12.2018 | Prüfungsantrag gestellt [2019/18] | 05.12.2018 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 17.07.2019 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 15.11.2019 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 24.01.2020 | Ankündigung der Patenterteilung | 31.03.2020 | Erteilungsgebühr entrichtet | 31.03.2020 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 31.03.2020 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 09.02.2021 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2021/15] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 11.11.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 08.12.2017 | AL | 06.05.2020 | AT | 06.05.2020 | CY | 06.05.2020 | CZ | 06.05.2020 | DK | 06.05.2020 | EE | 06.05.2020 | ES | 06.05.2020 | FI | 06.05.2020 | HR | 06.05.2020 | IT | 06.05.2020 | LT | 06.05.2020 | LV | 06.05.2020 | MC | 06.05.2020 | MK | 06.05.2020 | MT | 06.05.2020 | NL | 06.05.2020 | PL | 06.05.2020 | RO | 06.05.2020 | RS | 06.05.2020 | SE | 06.05.2020 | SI | 06.05.2020 | SK | 06.05.2020 | SM | 06.05.2020 | TR | 06.05.2020 | BG | 06.08.2020 | NO | 06.08.2020 | GR | 07.08.2020 | IS | 06.09.2020 | PT | 07.09.2020 | IE | 08.12.2020 | LU | 08.12.2020 | BE | 31.12.2020 | CH | 31.12.2020 | LI | 31.12.2020 | [2022/33] |
Frühere [2022/27] | HU | 08.12.2017 | |
AL | 06.05.2020 | ||
AT | 06.05.2020 | ||
CY | 06.05.2020 | ||
CZ | 06.05.2020 | ||
DK | 06.05.2020 | ||
EE | 06.05.2020 | ||
ES | 06.05.2020 | ||
FI | 06.05.2020 | ||
HR | 06.05.2020 | ||
IT | 06.05.2020 | ||
LT | 06.05.2020 | ||
LV | 06.05.2020 | ||
MC | 06.05.2020 | ||
MT | 06.05.2020 | ||
NL | 06.05.2020 | ||
PL | 06.05.2020 | ||
RO | 06.05.2020 | ||
RS | 06.05.2020 | ||
SE | 06.05.2020 | ||
SI | 06.05.2020 | ||
SK | 06.05.2020 | ||
SM | 06.05.2020 | ||
TR | 06.05.2020 | ||
BG | 06.08.2020 | ||
NO | 06.08.2020 | ||
GR | 07.08.2020 | ||
IS | 06.09.2020 | ||
PT | 07.09.2020 | ||
IE | 08.12.2020 | ||
LU | 08.12.2020 | ||
CH | 31.12.2020 | ||
LI | 31.12.2020 | ||
Frühere [2021/52] | AL | 06.05.2020 | |
AT | 06.05.2020 | ||
CZ | 06.05.2020 | ||
DK | 06.05.2020 | ||
EE | 06.05.2020 | ||
ES | 06.05.2020 | ||
FI | 06.05.2020 | ||
HR | 06.05.2020 | ||
IT | 06.05.2020 | ||
LT | 06.05.2020 | ||
LV | 06.05.2020 | ||
MC | 06.05.2020 | ||
NL | 06.05.2020 | ||
PL | 06.05.2020 | ||
RO | 06.05.2020 | ||
RS | 06.05.2020 | ||
SE | 06.05.2020 | ||
SI | 06.05.2020 | ||
SK | 06.05.2020 | ||
SM | 06.05.2020 | ||
BG | 06.08.2020 | ||
NO | 06.08.2020 | ||
GR | 07.08.2020 | ||
IS | 06.09.2020 | ||
PT | 07.09.2020 | ||
IE | 08.12.2020 | ||
LU | 08.12.2020 | ||
CH | 31.12.2020 | ||
LI | 31.12.2020 | ||
Frühere [2021/47] | AL | 06.05.2020 | |
AT | 06.05.2020 | ||
CZ | 06.05.2020 | ||
DK | 06.05.2020 | ||
EE | 06.05.2020 | ||
ES | 06.05.2020 | ||
FI | 06.05.2020 | ||
HR | 06.05.2020 | ||
IT | 06.05.2020 | ||
LT | 06.05.2020 | ||
LV | 06.05.2020 | ||
MC | 06.05.2020 | ||
NL | 06.05.2020 | ||
PL | 06.05.2020 | ||
RO | 06.05.2020 | ||
RS | 06.05.2020 | ||
SE | 06.05.2020 | ||
SI | 06.05.2020 | ||
SK | 06.05.2020 | ||
SM | 06.05.2020 | ||
BG | 06.08.2020 | ||
NO | 06.08.2020 | ||
GR | 07.08.2020 | ||
IS | 06.09.2020 | ||
PT | 07.09.2020 | ||
IE | 08.12.2020 | ||
LU | 08.12.2020 | ||
Frühere [2021/46] | AL | 06.05.2020 | |
AT | 06.05.2020 | ||
CZ | 06.05.2020 | ||
DK | 06.05.2020 | ||
EE | 06.05.2020 | ||
ES | 06.05.2020 | ||
FI | 06.05.2020 | ||
HR | 06.05.2020 | ||
IT | 06.05.2020 | ||
LT | 06.05.2020 | ||
LV | 06.05.2020 | ||
MC | 06.05.2020 | ||
NL | 06.05.2020 | ||
PL | 06.05.2020 | ||
RO | 06.05.2020 | ||
RS | 06.05.2020 | ||
SE | 06.05.2020 | ||
SI | 06.05.2020 | ||
SK | 06.05.2020 | ||
SM | 06.05.2020 | ||
BG | 06.08.2020 | ||
NO | 06.08.2020 | ||
GR | 07.08.2020 | ||
IS | 06.09.2020 | ||
PT | 07.09.2020 | ||
IE | 08.12.2020 | ||
Frühere [2021/40] | AL | 06.05.2020 | |
AT | 06.05.2020 | ||
CZ | 06.05.2020 | ||
DK | 06.05.2020 | ||
EE | 06.05.2020 | ||
ES | 06.05.2020 | ||
FI | 06.05.2020 | ||
HR | 06.05.2020 | ||
IT | 06.05.2020 | ||
LT | 06.05.2020 | ||
LV | 06.05.2020 | ||
MC | 06.05.2020 | ||
NL | 06.05.2020 | ||
PL | 06.05.2020 | ||
RO | 06.05.2020 | ||
RS | 06.05.2020 | ||
SE | 06.05.2020 | ||
SI | 06.05.2020 | ||
SK | 06.05.2020 | ||
SM | 06.05.2020 | ||
BG | 06.08.2020 | ||
NO | 06.08.2020 | ||
GR | 07.08.2020 | ||
IS | 06.09.2020 | ||
PT | 07.09.2020 | ||
Frühere [2021/24] | AL | 06.05.2020 | |
AT | 06.05.2020 | ||
CZ | 06.05.2020 | ||
DK | 06.05.2020 | ||
EE | 06.05.2020 | ||
ES | 06.05.2020 | ||
FI | 06.05.2020 | ||
HR | 06.05.2020 | ||
IT | 06.05.2020 | ||
LT | 06.05.2020 | ||
LV | 06.05.2020 | ||
NL | 06.05.2020 | ||
PL | 06.05.2020 | ||
RO | 06.05.2020 | ||
RS | 06.05.2020 | ||
SE | 06.05.2020 | ||
SI | 06.05.2020 | ||
SK | 06.05.2020 | ||
SM | 06.05.2020 | ||
BG | 06.08.2020 | ||
NO | 06.08.2020 | ||
GR | 07.08.2020 | ||
IS | 06.09.2020 | ||
PT | 07.09.2020 | ||
Frühere [2021/10] | AL | 06.05.2020 | |
AT | 06.05.2020 | ||
CZ | 06.05.2020 | ||
DK | 06.05.2020 | ||
EE | 06.05.2020 | ||
ES | 06.05.2020 | ||
FI | 06.05.2020 | ||
HR | 06.05.2020 | ||
IT | 06.05.2020 | ||
LT | 06.05.2020 | ||
LV | 06.05.2020 | ||
NL | 06.05.2020 | ||
PL | 06.05.2020 | ||
RO | 06.05.2020 | ||
RS | 06.05.2020 | ||
SE | 06.05.2020 | ||
SK | 06.05.2020 | ||
SM | 06.05.2020 | ||
BG | 06.08.2020 | ||
NO | 06.08.2020 | ||
GR | 07.08.2020 | ||
IS | 06.09.2020 | ||
PT | 07.09.2020 | ||
Frühere [2021/09] | AL | 06.05.2020 | |
AT | 06.05.2020 | ||
CZ | 06.05.2020 | ||
DK | 06.05.2020 | ||
EE | 06.05.2020 | ||
ES | 06.05.2020 | ||
FI | 06.05.2020 | ||
HR | 06.05.2020 | ||
IT | 06.05.2020 | ||
LT | 06.05.2020 | ||
LV | 06.05.2020 | ||
NL | 06.05.2020 | ||
RO | 06.05.2020 | ||
RS | 06.05.2020 | ||
SE | 06.05.2020 | ||
SM | 06.05.2020 | ||
BG | 06.08.2020 | ||
NO | 06.08.2020 | ||
GR | 07.08.2020 | ||
IS | 06.09.2020 | ||
PT | 07.09.2020 | ||
Frühere [2021/08] | AL | 06.05.2020 | |
DK | 06.05.2020 | ||
ES | 06.05.2020 | ||
FI | 06.05.2020 | ||
HR | 06.05.2020 | ||
LT | 06.05.2020 | ||
LV | 06.05.2020 | ||
NL | 06.05.2020 | ||
RO | 06.05.2020 | ||
RS | 06.05.2020 | ||
SE | 06.05.2020 | ||
SM | 06.05.2020 | ||
BG | 06.08.2020 | ||
NO | 06.08.2020 | ||
GR | 07.08.2020 | ||
IS | 06.09.2020 | ||
PT | 07.09.2020 | ||
Frühere [2021/04] | AL | 06.05.2020 | |
FI | 06.05.2020 | ||
HR | 06.05.2020 | ||
LT | 06.05.2020 | ||
LV | 06.05.2020 | ||
NL | 06.05.2020 | ||
RS | 06.05.2020 | ||
SE | 06.05.2020 | ||
BG | 06.08.2020 | ||
NO | 06.08.2020 | ||
GR | 07.08.2020 | ||
IS | 06.09.2020 | ||
PT | 07.09.2020 | ||
Frühere [2021/01] | FI | 06.05.2020 | |
HR | 06.05.2020 | ||
LT | 06.05.2020 | ||
LV | 06.05.2020 | ||
RS | 06.05.2020 | ||
SE | 06.05.2020 | ||
BG | 06.08.2020 | ||
NO | 06.08.2020 | ||
GR | 07.08.2020 | ||
IS | 06.09.2020 | ||
PT | 07.09.2020 | ||
Frühere [2020/51] | FI | 06.05.2020 | |
HR | 06.05.2020 | ||
LT | 06.05.2020 | ||
LV | 06.05.2020 | ||
RS | 06.05.2020 | ||
SE | 06.05.2020 | ||
NO | 06.08.2020 | ||
GR | 07.08.2020 | ||
IS | 06.09.2020 | ||
PT | 07.09.2020 | ||
Frühere [2020/50] | FI | 06.05.2020 | |
HR | 06.05.2020 | ||
LT | 06.05.2020 | ||
LV | 06.05.2020 | ||
SE | 06.05.2020 | ||
NO | 06.08.2020 | ||
GR | 07.08.2020 | ||
IS | 06.09.2020 | ||
PT | 07.09.2020 | ||
Frühere [2020/48] | FI | 06.05.2020 | |
LT | 06.05.2020 | ||
SE | 06.05.2020 | ||
NO | 06.08.2020 | ||
IS | 06.09.2020 | ||
PT | 07.09.2020 | ||
Frühere [2020/47] | LT | 06.05.2020 | |
NO | 06.08.2020 | ||
IS | 06.09.2020 | ||
Frühere [2020/46] | IS | 06.09.2020 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [IY]US5823051 (HALL III ARTHUR [US]) [I] 1-5,10-12 * column 1, lines 9-15; figure 1 * [Y] 6-9; | [Y]DE102011085199 (ZAHNRADFABRIK FRIEDRICHSHAFEN [DE]) [Y] 9* figures 1-8 *; | [A]US2017166042 (CHO WONMIN [KR], et al) [A] 1-12 * figure 1 *; | [YA]KR20170069741 (HYUNDAI MOTOR CO LTD [KR]) [Y] 6-8 * figure 1 * [A] 1-5,10-12 |