EP3495409 - POLYPROPYLENZUSAMMENSETZUNG, DIE KOHLENSTOFFHALTIGE STRUKTUREN UMFASST UND VERBESSERTE MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN AUFWEIST [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 24.07.2020 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | |
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 10.05.2019 | Letztes Ereignis Tooltip | 24.07.2020 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 26.08.2020 [2020/35] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Borealis AG Wagramerstrasse 17-19 1220 Vienna / AT | [2019/24] | Erfinder | 01 /
Gkourmpis, Thomas Norra Krokslättsgatan 11 412 64 Göteborg / SE | 02 /
Gitsas, Antonios Borealis Polyolefine GmbH St.-Peter-Straße 25 4021 Linz / AT | [2019/24] | Vertreter | Kador & Partner Part mbB Corneliusstraße 15 80469 München / DE | [N/P] |
Frühere [2019/24] | Kador & Partner PartG mbB Corneliusstraße 15 80469 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 17206398.4 | 11.12.2017 | [2019/24] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3495409 | Datum: | 12.06.2019 | Sprache: | EN | [2019/24] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 02.07.2018 | Klassifikation | IPC: | C08K3/04 | [2019/24] | CPC: |
C08K3/04 (EP);
C08K2201/001 (EP);
C08K2201/003 (EP);
C08K2201/006 (EP);
C08K2201/016 (EP)
| C-Set: |
C08K3/04, C08L23/12 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/24] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | POLYPROPYLENZUSAMMENSETZUNG, DIE KOHLENSTOFFHALTIGE STRUKTUREN UMFASST UND VERBESSERTE MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN AUFWEIST | [2019/24] | Englisch: | POLYPROPYLENE COMPOSITION COMPRISING CARBONACEOUS STRUCTURES AND HAVING IMPROVED MECHANICAL PROPERTIES | [2019/24] | Französisch: | COMPOSITION DE POLYPROPYLENE COMPRENANT DES STRUCTURES CARBONÉES ET AYANT DES PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES AMÉLIORÉES | [2019/24] | Prüfungsverfahren | 13.12.2019 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2020/35] | 21.01.2020 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Prüfungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2020/35] | Entrichtete Gebühren | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.12.2019 | 03   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [AD]WO03002652 (CIBA SC HOLDING AG [CH], et al) [AD] 1-19 * tables 1, 2, 4 ** claim 25 *; | [X]US2009072448 (SHI JINJUN [US], et al) [X] 1-19 * paragraph [0071]; claim 10 * * paragraph [0041]; claim 14 * * paragraphs [0003] , [0 30] - [0033] * | vom Anmelder | US2002054995 | WO03002652 | WO03024602 | US2004127621 | US2006231792 | US2006241237 | - SCHNIEPP, Journal of Physical Chemistry B, (20060000), vol. 110, page 8535 | - STANKOVICH et al., Nature, (20060000), vol. 442, page 282 | - SCHNIEPP, Journal of Physical Chemistry B, (20060000), vol. 110, page 853 |