EP3348178 - POPCORNMASCHINE UND VERFAHREN ZUM EXPANDIEREN VON EXPANDIERBAREN LEBENSMITTELN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 23.04.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 18.02.2019 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 25.01.2019 | ||
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 15.06.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 23.04.2021 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 26.05.2021 [2021/21] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Polar Systems Limited Oldmeadow Road Hardwick Industrial Estate King's Lynn, Norfolk PE30 4LA / GB | [2018/29] | Erfinder | 01 /
GAMBLE, Peter John Polar Systems Limited Oldmedow Road Hardwick Industrial Estate King's Lynn, Norfolk PE30 4LA / GB | [2018/29] | Vertreter | ip21 Ltd Central Formalities Department Suite 2 The Old Dairy Elm Farm Business Park Wymondham Norwich, Norfolk NR18 0SW / GB | [N/P] |
Frühere [2018/29] | ip21 Ltd Central Formalities Department Lakeside 300 Old Chapel Way Broadland Business Park, Norwich Norfolk NR7 0WG / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 17208787.6 | 20.12.2017 | [2018/29] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | GB20170000720 | 16.01.2017 Ursprünglich veröffentlichtes Format: GB 201700720 | [2018/29] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3348178 | Datum: | 18.07.2018 | Sprache: | EN | [2018/29] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 06.02.2018 | Klassifikation | IPC: | A47J36/00, A47J36/16, A23L7/174, A23L7/187 | [2018/29] | CPC: |
A23L7/187 (EP,US);
A23L7/174 (EP,GB,US);
A23N12/00 (EP,US);
A23P30/38 (EP,US);
A47J27/00 (GB);
A47J36/00 (EP,US);
A47J36/165 (EP,US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/09] |
Frühere [2018/29] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | POPCORNMASCHINE UND VERFAHREN ZUM EXPANDIEREN VON EXPANDIERBAREN LEBENSMITTELN | [2018/29] | Englisch: | POPPER AND METHODS FOR EXPANDING EXPANDABLE FOODS | [2018/29] | Französisch: | MACHINE À POPCORN ET MÉTHODE D'EXPANSION DE PRODUITS ALIMENTAIRES EXPANSIBLES | [2018/29] | Prüfungsverfahren | 18.01.2019 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 18.01.2019 | Prüfungsantrag gestellt [2019/09] | 18.01.2019 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 21.02.2019 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 24.06.2019 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 08.10.2019 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 31.03.2020 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 04.06.2020 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 15.12.2020 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2021/21] | 20.01.2021 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2021/21] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 10.12.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.12.2020 | 04   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XI]US904186 (ECKSTEIN HENRY G [US]) [X] 1-4,6-8,11-15 * page 1, column l, line 8 - page 2, column l, line 25 * * page 2, column r, line 106 - page 3, column l, line 12 * * figure 1; claims 1, 6 * [I] 1-15; | [XI]WO2004054384 (COUNCIL SCIENT IND RES [IN], et al) [X] 1-4,6-8,11-15 * page 1, lines 3-9 * * page 2, lines 22-34 * * page 3, line 15 - page 4, line 4 * * page 5, line 6 - page 6, line 17 * * claim 1 * [I] 1-15; | [XI]US2606489 (MORSETTE DELORE J) [X] 1-4,6-8,11-15 * column 1, lines 1-9 * * column 3, line 72 - column 5, line 46 * * figures 2-3 * [I] 1-15; | [XI]US2011247503 (BAKER JR WILLIAM P [US]) [X] 1-3,6-9,11-15 * paragraphs [0001] , [00 4] , [0 12] , [0 15] - [0018] - [0 26] - [0028] - [0 31]; figure 1; claim 1 * [I] 1-15; | [XI]US6234064 (TURREL HOWARD E [US]) [X] 1-3,6-8,11-15 * column 1, lines 10-19 * * column 2, lines 40-62 * * column 3, line 57 - column 4, line 40 * * figures 1-7; claim 1 * [I] 1-15; | [XI]CN203539095U (SHENZHEN SAVEGAS ENERGY SAVING TECHNOLOGY CO LTD) [X] 15 * abstract * * page 4 * * figures 1-3; claims 1-6 * [I] 15; | [XI]DE3516393 (VILLAMOS IPARI KUTATO INTEZET [HU], et al) [X] 15 * claims 1-6 * * page 4, line 15 - page 6, line 33 * * figure 2 * [I] 15 |